变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2019-12-31 | 2019-03-12 | 2020-04-02 |
股权和公证书 | - | - | 2020-04-02 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-02 |
投资人 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 300(万元)100% [新增] | 郑阳 300(万元)100% [退出] | 2020-04-02 |
成员 | 林森 | 宋晓强 | 2019-03-28 |
成员 | 林森(总经理),林森(执行董事) | 宋晓强(总经理),宋晓强(执行董事) | 2019-03-28 |
负责人 | 林森 | 宋晓强 | 2019-03-28 |
负责人变更 | 总经理:林森;
董事长:林森;
法定代表人:林森; | 法定代表人:宋晓强;
董事长:宋晓强;
总经理:宋晓强; | 2019-03-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:林森 [新增]
执行董事:林森 [新增] | 总经理:宋晓强 [退出]
执行董事:宋晓强 [退出] | 2019-03-28 |
章程备案 | 2019-03-12 | 2018-01-15 | 2019-03-28 |
投资人 | 郑阳 300(万元)100% | 宋蕊 300(万元)100% | 2018-01-17 |
投资人变更 | 股东名称:郑阳、出资额:300、出资比例:100; [新增] | 股东名称:宋蕊、出资额:300、出资比例:100; [退出] | 2018-01-17 |
其他事项备案 | - | - | 2018-01-17 |
股权变更和公证书 | - | - | 2018-01-17 |
投资人变更 | 名称:郑阳,出资额:300,出资比例:100 [新增] | 名称:宋蕊,出资额:300,出资比例:100 [退出] | 2018-01-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-15 | 2015-01-24 | 2018-01-17 |
成员 | 宋晓强 | 张解放 | 2016-01-12 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2016-01-12 |
成员 | 宋晓强(总经理),宋晓强(执行董事),王婷(监事) | 张解放(总经理),王婷(监事),张解放(执行董事) | 2016-01-12 |
负责人 | 宋晓强 | 张解放 | 2016-01-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:宋晓强 [新增]
监事:王婷
总经理:宋晓强 [新增] | 总经理:张解放 [退出]
执行董事:张解放 [退出]
监事:王婷 | 2016-01-12 |
负责人变更 | 法定代表人:宋晓强;
董事长:宋晓强;
总经理:宋晓强;
监事:王婷; | 总经理:张解放;
法定代表人:张解放;
监事:王婷;
董事长:张解放; | 2016-01-12 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-01-12 |
高管人员 | 宋晓强(总经理) [新增] | 张解放(总经理) [退出] | 2016-01-12 |
董事长或执行董事成员 | 宋晓强(执行董事) [新增] | 张解放(执行董事) [退出] | 2016-01-12 |
高管人员 | 王婷(监事)
宋晓强(总经理) [新增]
宋晓强(执行(常务)董事) [新增] | 张解放(执行(常务)董事) [退出]
王婷(监事)
张解放(总经理) [退出] | 2016-01-12 |
董事成员 | 王婷(监事)
宋晓强(总经理) [新增]
宋晓强(执行(常务)董事) [新增] | 张解放(执行(常务)董事) [退出]
王婷(监事)
张解放(总经理) [退出] | 2016-01-12 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-12 |
法定代表人 | 宋晓强 | 张解放 | 2016-01-12 |
一照一码升级 | | | 2016-01-12 |
董事成员 | 王婷(监事) 宋晓强(总经理) 宋晓强(执行(常务)董事) | 张解放(执行(常务)董事) 王婷(监事) 张解放(总经理) | 2016-01-12 |
高管人员 | 王婷(监事) 宋晓强(总经理) 宋晓强(执行(常务)董事) | 张解放(执行(常务)董事) 王婷(监事) 张解放(总经理) | 2016-01-12 |
名称 | 深圳市中北投资发展有限公司 | 深圳市鹏盈投资发展有限公司 | 2015-04-01 |
章程 | | | 2015-04-01 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-04-01 |
章程 | - | - | 2015-04-01 |
其他事项备案 | - | - | 2012-11-28 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2012-11-28 |
股权 | 宋蕊 300(万元)100% [新增] | 深圳市东部投资发展股份有限公司 300(万元)100% [退出] | 2012-11-28 |
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/1891730873-c552644147" target = "_blank">宋蕊 300(万元)100% | ="https://www.tianyancha.com/company/3384533264" target="_blank">深圳市东部投资发展股份有限公司 300(万元)100% | 2012-11-28 |
章程备案 | - | - | 2012-11-28 |
投资人变更 | 名称:宋蕊,出资额:300,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市东部投资发展股份有限公司,出资额:300,出资比例:100 [退出] | 2012-11-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2012-11-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-07-29 |
成员 | 张解放(总经理),王婷(监事),张解放(执行董事) | 张解放(执行董事),张解放(总经理),关幸福(监事) | 2009-07-29 |
监事信息 | 王婷(监事) [新增] | 关幸福(监事) [退出] | 2009-07-29 |
其他事项备案 | - | - | 2008-04-15 |
股权 | 深圳市东部投资发展股份有限公司 300(万元)100% [新增] | 深圳市东部开发(集团)有限公司 300(万元)100% [退出] | 2008-04-15 |
其他事项备案 | ***** | *****50 | 2007-09-06 |
地址变更 | 深圳市南山区第五工业区郎山路东物商业大厦9层西 | 深圳市南山区龙珠综合开发区龙联花园9栋首层1-5间(西往东) | 2007-09-06 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****50 | 2007-09-06 |
期限变更 | 1993-02-19,2023-12-31 | 1993-02-19,2007-12-31 | 2006-09-14 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-09-14 |
成员 | 深圳市东部开发(集团)有限公司
300(万元)100% | 深圳市东部开发(集团)有限公司
0(万元)0% | 2006-09-14 |
市场主体类型变更 | 1152 | 3101 | 2006-09-14 |
实收资本 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-09-14 |
注册资本 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-09-14 |
期限 | 自1993-02-19至2023-12-31 | 自1993-02-19至2007-12-31 | 2006-09-14 |
成员 | 张解放(执行董事),张解放(总经理),关幸福(监事) | - | 2006-09-14 |
投资人 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 300(万元)100% | 深圳市东部开发(集团)有限公司 0(万元)0% | 2006-09-14 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 全民 | 2006-09-14 |
名称变更 | 深圳市鹏盈投资发展有限公司 | 深圳市建设物业管理公司 | 2006-09-14 |
期限变更 | 从1993-02-19至2023-12-31 | 从1993-02-19至2007-12-31 | 2006-09-14 |
高管人员 | 张解放(总经理) | - | 2006-09-14 |
投资人变更 | 名称:深圳市东部开发(集团)有限公司,出资额:300,出资比例:100 [新增] | 名称:深圳市东部开发(集团)有限公司,出资额:0,出资比例:0 [退出] | 2006-09-14 |
董事长或执行董事成员 | 张解放(执行董事) | - | 2006-09-14 |
监事信息 | 关幸福(监事) | - | 2006-09-14 |
经营范围变更 | 龙珠综合区的房屋、公共设施、绿化、卫生的管理和维修养护、房屋租赁以及相关服务;投资兴办实业(具体项目另行申报),国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。 | 龙珠综合区的房屋、公共设施、绿化、卫生的管理和维修养护、房屋租赁以及相关服务。 | 2006-09-14 |
注册资本变更 | 300( + 100% ) | 150 | 2006-09-14 |
期限变更 | 1993-02-19,2007-12-31 | 1993-02-19,2006-12-31 | 2006-09-06 |
期限 | 自1993-02-19至2007-12-31 | 自1993-02-19至2006-12-31 | 2006-09-06 |
期限变更 | 从1993-02-19至2007-12-31 | 从1993-02-19至2006-12-31 | 2006-09-06 |
其他事项备案 | - | - | 2005-04-26 |
负责人变更 | - | - | 2003-11-05 |
期限变更 | 1993-02-19,2006-12-31 | 1993-02-19,2003-12-31 | 2003-11-05 |
期限 | 自1993-02-19至2006-12-31 | 自1993-02-19至2003-12-31 | 2003-11-05 |
负责人 | 张解放 | 薛振睿 | 2003-11-05 |
期限变更 | 从1993-02-19至2006-12-31 | 从1993-02-19至2003-12-31 | 2003-11-05 |
投资人 | 薛振睿 | 吴文昌 | 2003-01-10 |
负责人变更 | - | - | 2003-01-10 |
投资人 | 355894565" target="_blank">深圳市东部开发(集团)有限公司 0(万元)0% | 209398462" target="_blank">深圳市建设投资控股公司 0(万元)0% | 2003-01-10 |
负责人 | 薛振睿 | 吴文昌 | 2003-01-10 |
投资人变更 | 名称:深圳市东部开发(集团)有限公司,出资额:0,出资比例:0 [新增] | 名称:深圳市建设投资控股公司,出资额:0,出资比例:0 [退出] | 2003-01-10 |
期限变更 | 1993-02-19,2003-12-31 | 1993-02-19,1998-12-31 | 1998-10-12 |
其他事项备案 | *****50 | 19221465-1 | 1998-10-12 |
期限 | 自1993-02-19至2003-12-31 | 自1993-02-19至1998-12-31 | 1998-10-12 |
注册号/注册号升级 | *****50 | 19221465-1 | 1998-10-12 |
期限变更 | 从1993-02-19至2003-12-31 | 从1993-02-19至1998-12-31 | 1998-10-12 |
期限变更 | 1993-02-19,1998-12-31 | 1993-02-19,1998-02-19 | 1998-02-23 |
期限 | 自1993-02-19至1998-12-31 | 自1993-02-19至1998-02-19 | 1998-02-23 |
投资人 | 09398462" target="_blank">深圳市建设投资控股公司 0(万元)0% | 331275841" target="_blank">深圳市建设(集团)公司 0(万元)0% | 1998-02-23 |
期限变更 | 从1993-02-19至1998-12-31 | 从1993-02-19至1998-02-19 | 1998-02-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市建设投资控股公司,出资额:0,出资比例:0 [新增] | 名称:深圳市建设(集团)公司,出资额:0,出资比例:0 [退出] | 1998-02-23 |
负责人变更 | - | - | 1997-10-21 |
负责人 | 吴文昌 | 张宝 | 1997-10-21 |
地址变更 | 深圳市南山区龙珠综合开发区龙联花园9栋首层1-5间(西往东) | 深圳市红岭中路29号 | 1997-09-25 |
名称变更 | 深圳市建设物业管理公司 | 深圳市龙珠物业管理公司 | 1997-09-25 |