变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 张华安(总经理),
张华安(执行董事) | 余正军(总经理),
余正军(执行董事) | 2019-11-16 |
指定联系人 | 张华安 | 余正军 | 2019-11-16 |
成员 | 张华安(总经理),张华安(执行董事) | 余正军(总经理),余正军(执行董事) | 2019-11-16 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 张华安 | 余正军 | 2019-11-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2019-11-16 |
章程备案 | 2019-11-01 | 2019-08-01 | 2019-11-16 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2019-11-16 |
股东(投资人) | 邓伟康 165(万元)33%
张华安 335(万元)67% [新增] | 邓伟康 165(万元)33%
刘婷婷 335(万元)67% [退出] | 2019-09-16 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 张华安 335(万元)67% 邓伟康 165(万元)33% | 刘婷婷 335(万元)67% 邓伟康 165(万元)33% | 2019-09-16 |
章程备案 | 2019-08-01 | 2018-11-17 | 2019-09-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | - | - | 2019-09-16 |
成员 | 刘婷婷
335(万元)67%
邓伟康
165(万元)33% | 刘婷婷
335(万元)67%
徐维兵
165(万元)33% | 2018-11-26 |
成员 | 邓伟康(监事) | 刘婷婷(监事) | 2018-11-26 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 邓伟康 165(万元)33% 刘婷婷 335(万元)67% | 刘婷婷 335(万元)67% 徐维兵 165(万元)33% | 2018-11-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:邓伟康、出资额:165、出资比例:33; [新增]
股东名称:刘婷婷、出资额:335、出资比例:67; | 股东名称:刘婷婷、出资额:335、出资比例:67;
股东名称:徐维兵、出资额:165、出资比例:33; [退出] | 2018-11-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:邓伟康 [新增] | 监事:刘婷婷 [退出] | 2018-11-26 |
章程备案 | 2018-11-17 | 2017-06-13 | 2018-11-26 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘婷婷 335(万元)67% 徐维兵 165(万元)33% | 徐维兵 165(万元)33% 黄平 170(万元)34% 刘婷婷 165(万元)33% | 2017-06-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:刘婷婷、出资额:335( + 103303% )、出资比例:67;
股东名称:徐维兵、出资额:165、出资比例:33; | 股东名称:徐维兵、出资额:165、出资比例:33;
股东名称:刘婷婷、出资额:165、出资比例:33;
股东名称:黄平、出资额:170、出资比例:34; [退出] | 2017-06-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-13 | 2014-04-04 | 2017-06-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘婷婷,出资额:335( + 103303% ),出资比例:67
名称:徐维兵,出资额:165,出资比例:33 | 名称:徐维兵,出资额:165,出资比例:33
名称:黄平,出资额:170,出资比例:34 [退出]
名称:刘婷婷,出资额:165,出资比例:33 | 2017-06-13 |
股东(投资人) | 徐维兵 165(万元) 33%
刘婷婷 335( + 103303% )(万元) 67% | 刘婷婷 165(万元) 33%
黄平 170(万元) 34% [退出]
徐维兵 165(万元) 33% | 2017-06-13 |
指定联系人 | 余正军(执行董事),
余正军(总经理) | 黄平(执行董事),
黄平(总经理) | 2017-05-17 |
统一社会信用代码 | 8XU | - | 2017-05-17 |
成员 | 余正军(执行董事),余正军(总经理) | 黄平(执行董事),黄平(总经理) | 2017-05-17 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 余正军 | 黄平 | 2017-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:余正军 [新增]
总经理:余正军 [新增] | 执行董事:黄平 [退出]
总经理:黄平 [退出] | 2017-05-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 工商联络员:余正军;
总经理:余正军;
法定代表人:余正军;
董事长:余正军; | 工商联络员:黄平;
法定代表人:黄平;
总经理:黄平;
董事长:黄平; | 2017-05-17 |
其他事项备案 | 8XU | - | 2017-05-17 |
指定联系人 | 余正军 | 黄平 | 2017-05-17 |
总经理 | 余正军(总经理) [新增] | 黄平(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
董事长或执行董事成员 | 余正军(执行董事) [新增] | 黄平(执行董事) [退出] | 2017-05-17 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-05-17 |
高管人员 | 刘婷婷(监事)
余正军(执行(常务)董事) [新增]
余正军(总经理) [新增] | 黄平(执行(常务)董事) [退出]
刘婷婷(监事)
黄平(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
董事成员 | 刘婷婷(监事)
余正军(执行(常务)董事) [新增]
余正军(总经理) [新增] | 黄平(执行(常务)董事) [退出]
刘婷婷(监事)
黄平(总经理) [退出] | 2017-05-17 |
法定代表人(负责人) | 余正军 | 黄平 | 2017-05-17 |
一照一码升级 | - | - | 2017-05-17 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-07-18 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 | - | 2015-07-18 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2015-07-18 |
审批项目 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》 无 | 2015-07-18 |
经营范围 | 项目投资(具体项目另行申报),商业项目的投资开发和经营管理、商业项目策划和执行;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易;经营进出口业务;连锁商店投资开办;经营电子商务;品牌营销策划;从事广告业务。^网络平台开发及运营; | 商业项目的投资开发和经营管理,商业项目策划和执行(以上均不含限制项目),房地产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发)。^ | 2015-07-18 |
住所 | 深圳市龙岗区龙岗大道8288号大运软件小镇25栋201 | 深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉路新大工业区1栋2楼 | 2014-04-04 |