变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他董事信息 | 钟征宇(董事), [新增]
张渠(董事) | 张渠(董事),
王仕怀(董事) [退出] | 2022-08-02 |
成员 | 钟征宇(董事),张渠(董事) | 张渠(董事),王仕怀(董事) | 2022-08-02 |
成员 | 张渠(董事),王仕怀(董事),何庆(监事) | 游仕旭(监事),范鸿(董事),钱文洒(董事) | 2022-01-07 |
其他董事信息 | 张渠(董事), [新增]
王仕怀(董事), [新增]
何庆(监事) [新增] | 游仕旭(监事), [退出]
范鸿(董事), [退出]
钱文洒(董事) [退出] | 2022-01-07 |
监事信息 | 张渠(董事), [新增]
王仕怀(董事), [新增]
何庆(监事) [新增] | 游仕旭(监事), [退出]
范鸿(董事), [退出]
钱文洒(董事) [退出] | 2022-01-07 |
投资人 | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)45%
国发建富实业有限公司 2100(万元)50% [新增]
中国宝安集团控股有限公司 210(万元)5% | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)45%
深圳市恒运物流有限公司 2100(万元)50% [退出]
中国宝安集团控股有限公司 210(万元)5% | 2020-04-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-01 | 2017-06-23 | 2020-04-14 |
章程修正案 | - | - | 2020-04-14 |
投资人 | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)45% 深圳市恒运物流有限公司 2100(万元)50% 中国宝安集团控股有限公司 210(万元)5% | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)45% 深圳市恒运物流有限公司 2100(万元)50% 中国宝安集团投资有限公司 210(万元)5% | 2019-01-15 |
投资人变更 | 股东名称:中国宝安集团股份有限公司、出资额:1890、出资比例:45;
股东名称:中国宝安集团控股有限公司、出资额:210、出资比例:5; [新增]
股东名称:深圳市恒运物流有限公司、出资额:2100、出资比例:50; | 股东名称:中国宝安集团股份有限公司、出资额:1890、出资比例:45;
股东名称:中国宝安集团投资有限公司、出资额:210、出资比例:5; [退出]
股东名称:深圳市恒运物流有限公司、出资额:2100、出资比例:50; | 2019-01-15 |
章程备案 | 2017-06-23 | 2014-04-21 | 2017-07-24 |
成员 | 游仕旭(监事),邱仁初(董事长),范鸿(董事),钱文洒(董事),范鸿(总经理) | 钱文洒(董事),范鸿(总经理),邱仁初(董事长),范鸿(董事),游仕旭(监事),骆文明(监事),邓远帆(监事) | 2016-12-16 |
高级管理人员备案 | 董事:钱文洒
总经理:范鸿
董事长:邱仁初
董事:范鸿
监事:游仕旭 | 总经理:范鸿
董事:范鸿
监事:游仕旭
监事:骆文明 [退出]
监事:邓远帆 [退出]
董事:钱文洒
董事长:邱仁初 | 2016-12-16 |
监事信息 | 游仕旭(监事) | 骆文明(监事) [退出]
游仕旭(监事)
邓远帆(监事) [退出] | 2016-12-16 |
监事成员 | 游仕旭(监事)
钱文洒(董事)
邱仁初(董事长)
范鸿(董事)
范鸿(总经理) | 钱文洒(董事)
邓远帆(监事) [退出]
骆文明(监事) [退出]
范鸿(总经理)
范鸿(董事)
邱仁初(董事长)
游仕旭(监事) | 2016-12-16 |
监事成员 | 游仕旭(监事) 钱文洒(董事) 邱仁初(董事长) 范鸿(董事) 范鸿(总经理) | 钱文洒(董事) 邓远帆(监事) 骆文明(监事) 范鸿(总经理) 范鸿(董事) 邱仁初(董事长) 游仕旭(监事) | 2016-12-16 |
一照一码换照 | | | 2016-05-24 |
一照一码升级 | | | 2016-05-24 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-05-24 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-24 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-05-24 |
一照一码换照 | - | - | 2016-05-24 |
指定联系人 | 邓远帆(监事),
钱文洒(董事),
范鸿(总经理),
邱仁初(董事长),
范鸿(董事),
游仕旭(监事),
骆文明(监事) | 陈汉忠(董事),
陈泰泉(董事长),
骆文明(监事),
邓远帆(监事),
张新文(董事),
张新文(总经理),
游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
指定联系人 | 邱仁初 | 张新文 | 2015-03-04 |
成员 | 邓远帆(监事),钱文洒(董事),范鸿(总经理),邱仁初(董事长),范鸿(董事),游仕旭(监事),骆文明(监事) | 陈汉忠(董事),陈泰泉(董事长),骆文明(监事),邓远帆(监事),张新文(董事),张新文(总经理),游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
负责人 | 邱仁初 | 张新文 | 2015-03-04 |
负责人变更 | 工商联络员:涂艳丽;
法定代表人:邱仁初;
监事:邓远帆;
其他董事:钱文洒;
总经理:范鸿;
董事长:邱仁初;
监事:骆文明;
监事:游仕旭;
其他董事:范鸿; | 工商联络员:邱衍辉;
法定代表人:张新文;
其他董事:张新文;
监事:骆文明;
董事长:陈泰泉;
其他董事:陈汉忠;
总经理:张新文;
监事:游仕旭;
监事:邓远帆; | 2015-03-04 |
董事长或执行董事成员 | 邱仁初(董事长) [新增] | 陈泰泉(董事长) [退出] | 2015-03-04 |
指定联系人 | 涂艳丽 | 邱衍辉 | 2015-03-04 |
高管人员 | 范鸿(总经理) [新增] | 张新文(总经理) [退出] | 2015-03-04 |
高管人员 | 钱文洒(董事) [新增]
邓远帆(监事)
骆文明(监事)
范鸿(总经理) [新增]
范鸿(董事) [新增]
邱仁初(董事长) [新增]
游仕旭(监事) | 邓远帆(监事)
张新文(总经理) [退出]
骆文明(监事)
张新文(董事) [退出]
陈泰泉(董事长) [退出]
陈汉忠(董事) [退出]
游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-04 |
董事成员 | 钱文洒(董事) [新增]
邓远帆(监事)
骆文明(监事)
范鸿(总经理) [新增]
范鸿(董事) [新增]
邱仁初(董事长) [新增]
游仕旭(监事) | 邓远帆(监事)
张新文(总经理) [退出]
骆文明(监事)
张新文(董事) [退出]
陈泰泉(董事长) [退出]
陈汉忠(董事) [退出]
游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道金运路114号 | 深圳市龙岗区布吉杓妈岭金运路72号 | 2015-03-04 |
董事成员 | 钱文洒(董事) 邓远帆(监事) 骆文明(监事) 范鸿(总经理) 范鸿(董事) 邱仁初(董事长) 游仕旭(监事) | 邓远帆(监事) 张新文(总经理) 骆文明(监事) 张新文(董事) 陈泰泉(董事长) 陈汉忠(董事) 游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
法定代表人(负责人) | 邱仁初 | 张新文 | 2015-03-04 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-03-04 |
高管人员 | 钱文洒(董事) 邓远帆(监事) 骆文明(监事) 范鸿(总经理) 范鸿(董事) 邱仁初(董事长) 游仕旭(监事) | 邓远帆(监事) 张新文(总经理) 骆文明(监事) 张新文(董事) 陈泰泉(董事长) 陈汉忠(董事) 游仕旭(监事) | 2015-03-04 |
股东(投资人) | 深圳市恒运物流有限公司 2100(万元) 50% 中国宝安集团投资有限公司 210(万元) 5% 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元) 45% | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元) 90% 中国宝安集团投资有限公司 210(万元) 10% | 2014-12-03 |
实收资本 | 人民币4200万元 | 人民币2100万元 | 2014-12-03 |
注册资本 | 人民币4200 万元 | 人民币2100 万元 | 2014-12-03 |
实收资本 | 4200( + 100% ) | 2100 | 2014-12-03 |
注册资本 | 4200( + 100% ) | 2100 | 2014-12-03 |
投资人 | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)45% 中国宝安集团投资有限公司 210(万元)5% 深圳市恒运物流有限公司 2100(万元)50% | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)90% 中国宝安集团投资有限公司 210(万元)10% | 2014-12-03 |
投资人变更 | 股东名称:中国宝安集团投资有限公司、出资额:210、出资比例:5;
股东名称:深圳市恒运物流有限公司、出资额:2100、出资比例:50; [新增]
股东名称:中国宝安集团股份有限公司、出资额:1890、出资比例:45; | 股东名称:中国宝安集团投资有限公司、出资额:210、出资比例:10;
股东名称:中国宝安集团股份有限公司、出资额:1890、出资比例:90; | 2014-12-03 |
投资人变更 | 名称:中国宝安集团股份有限公司,出资额:1890,出资比例:45
名称:深圳市恒运物流有限公司,出资额:2100,出资比例:50 [新增]
名称:中国宝安集团投资有限公司,出资额:210,出资比例:5 | 名称:中国宝安集团股份有限公司,出资额:1890,出资比例:90
名称:中国宝安集团投资有限公司,出资额:210,出资比例:10 | 2014-12-03 |
实收资本变更 | 4200( + 100% ) | 2100 | 2014-12-03 |
注册资本变更 | 4200( + 100% ) | 2100 | 2014-12-03 |
注册资本 | 人民币4200 万元( + 100% ) | 人民币2100 万元 | 2014-12-03 |
实收资本 | 人民币4200万元( + 100% ) | 人民币2100万元 | 2014-12-03 |
股东 | 深圳市恒运物流有限公司 2100(万元) 50% [新增]
中国宝安集团投资有限公司 210(万元) 5%
中国宝安集团股份有限公司 1890(万元) 45% | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元) 90%
中国宝安集团投资有限公司 210(万元) 10% | 2014-12-03 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-04-21 |
商事登记换照 | - | - | 2014-04-21 |
商事登记换照 | | | 2014-04-21 |
股权 | 中国宝安集团股份有限公司 1890(万元)90% [新增]
中国宝安集团投资有限公司 210(万元)10% | 中国宝安集团投资有限公司 210(万元)10%
深圳恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% [退出] | 2011-11-08 |
其他事项备案 | - | - | 2011-11-08 |
期限变更 | - | - | 2011-11-08 |
投资人 | 中国宝安集团投资有限公司 210(万元)10% 深圳恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% | 唐人控股有限公司 210(万元)10% 深圳恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% | 2010-11-19 |
投资人变更 | 名称:中国宝安集团投资有限公司,出资额:210,出资比例:10 [新增]
名称:深圳恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90 | 名称:唐人控股有限公司,出资额:210,出资比例:10 [退出]
名称:深圳恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90 | 2010-11-19 |
经营范围变更 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);粮谷(米、面)销售、五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2009-12-28 |
其他事项备案 | - | - | 2009-06-04 |
股权 | 唐人控股有限公司 210(万元)10%
深圳恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% [新增] | 唐人控股有限公司 210(万元)10%
深圳市恒运物流有限公司 1890(万元)90% [退出] | 2009-06-04 |
其他事项备案 | - | - | 2007-09-29 |
股权 | 唐人控股有限公司 210(万元)10%
深圳市恒运物流有限公司 1890(万元)90% [新增] | 唐人控股有限公司 210(万元)10%
深圳市恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% [退出] | 2007-09-29 |
其他事项备案 | ***** | *****64 | 2007-07-31 |
成员 | 张新文 | 徐赛波 | 2007-07-31 |
负责人变更 | - | - | 2007-07-31 |
高级管理人员备案 | - | - | 2007-07-31 |
成员 | 陈汉忠(董事),陈泰泉(董事长),骆文明(监事),邓远帆(监事),张新文(董事),张新文(总经理),游仕旭(监事) | 徐赛波(董事长),游仕旭(监事),骆文明(监事),邓远帆(监事),陈汉忠(董事),张新文(总经理),张新文(董事) | 2007-07-31 |
负责人 | 张新文 | 徐赛波 | 2007-07-31 |
章程备案 | - | - | 2007-07-31 |
董事长或执行董事成员 | 陈泰泉(董事长) [新增] | 徐赛波(董事长) [退出] | 2007-07-31 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****64 | 2007-07-31 |
章程备案 | - | - | 2006-07-26 |
经营范围变更 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的,需取得相关批准文件方可经营);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(不含危险物品及该项目经营期限至2005年5月31日止);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材、农副产品、饲料、陶瓷的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2006-07-26 |
经营范围变更 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(不含危险物品及该项目经营期限至2005年5月31日止);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材、农副产品、饲料、陶瓷的购销(不含专营、专控、专卖商品)。 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(不含危险物品及该项目经营期限至2005年5月31日止);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材、农副产品、饲料、陶瓷的购销(不含专营、专控、专卖商品);粮油购销(凭《卫生许可证》有效期经营至二00五年十二月八日止)。 | 2006-04-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-02-10 |
负责人变更 | - | - | 2006-02-10 |
成员 | 徐赛波 | 刘伟雄 | 2006-02-10 |
成员 | 徐赛波(董事长),游仕旭(监事),骆文明(监事),邓远帆(监事),陈汉忠(董事),张新文(总经理),张新文(董事) | 陈汉忠(董事),范鸿(董事),骆文明(监事),游仕旭(监事),刘伟雄
(总经理),刘伟雄
(董事长),邓远帆(监事) | 2006-02-10 |
负责人 | 徐赛波 | 刘伟雄 | 2006-02-10 |
董事长或执行董事成员 | 徐赛波(董事长) [新增] | 刘伟雄
(董事长) | 2006-02-10 |
期限变更 | 1986-03-21,2036-03-21 | 1986-03-21,2004-12-20 | 2004-12-14 |
期限 | 自1986-03-21至2036-03-21 | 自1986-03-21至2004-12-20 | 2004-12-14 |
期限变更 | 从1986-03-21至2036-03-21 | 从1986-03-21至2004-12-20 | 2004-12-14 |
经营范围变更 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(不含危险物品及该项目经营期限至2005年5月31日止);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材、农副产品、饲料、陶瓷的购销(不含专营、专控、专卖商品);粮油购销(凭《卫生许可证》有效期经营至二00五年十二月八日止)。 | 自有物业管理;兴办实业(具体项目另行申报);仓储服务、普通货物装卸(不含危险物品及该项目经营期限至2005年5月31日止);五金交电、化工产品(不含易燃易爆有毒等危险化学品)、建材、农副产品、粮油、饲料、陶瓷购销。 | 2004-12-14 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉杓妈岭金运路72号 | 深圳市龙岗区布吉镇杓妈岭开发区金运花园二楼 | 2004-12-14 |
负责人变更 | - | - | 2004-08-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2004-08-05 |
成员 | 刘伟雄 | 徐赛波 | 2004-08-05 |
成员 | 邓远帆(监事),骆文明(监事),范鸿(董事),陈汉忠(董事),游仕旭(监事),刘伟雄
(董事长),刘伟雄
(总经理) | 邓远帆(监事),曾广胜(董事),徐赛波(董事长),骆文明(监事),游仕旭(监事),刘伟雄
(董事),刘伟雄
(总经理) | 2004-08-05 |
负责人 | 刘伟雄 | 徐赛波 | 2004-08-05 |
董事长或执行董事成员 | 刘伟雄
(董事长) | 徐赛波(董事长) [退出] | 2004-08-05 |
投资人 | 唐人控股有限公司 210(万元)10% 深圳市恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% | 深圳市恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% 唐人投资有限公司 210(万元)10% | 2003-08-15 |
投资人变更 | 名称:唐人控股有限公司,出资额:210,出资比例:10 [新增]
名称:深圳市恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90 | 名称:深圳市恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90
名称:唐人投资有限公司,出资额:210,出资比例:10 [退出] | 2003-08-15 |
成员 | 徐赛波 | 陈泰泉 | 2003-08-11 |
负责人变更 | - | - | 2003-08-11 |
成员 | 唐人投资有限公司
210(万元)10%
深圳市恒安房地产开发有限公司
1890(万元)90% | 唐人投资有限公司
210(万元)10%
深圳恒安房地产开发有限公司
1890(万元)90% | 2003-08-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-08-11 |
成员 | 邓远帆(监事),曾广胜(董事),徐赛波(董事长),骆文明(监事),游仕旭(监事),刘伟雄
(总经理),刘伟雄
(董事) | 邓远帆(监事),陈泰泉(董事长),曾广胜(董事),骆文明(监事),游仕旭(监事),刘伟雄
(总经理),刘伟雄
(董事) | 2003-08-11 |
投资人 | 深圳市恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% 唐人投资有限公司 210(万元)10% | 唐人投资有限公司 210(万元)10% 深圳恒安房地产开发有限公司 1890(万元)90% | 2003-08-11 |
负责人 | 徐赛波 | 陈泰泉 | 2003-08-11 |
投资人变更 | 名称:深圳市恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90 [新增]
名称:唐人投资有限公司,出资额:210,出资比例:10 | 名称:唐人投资有限公司,出资额:210,出资比例:10
名称:深圳恒安房地产开发有限公司,出资额:1890,出资比例:90 [退出] | 2003-08-11 |
董事长或执行董事成员 | 徐赛波(董事长) [新增] | 陈泰泉(董事长) [退出] | 2003-08-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-01-29 |
成员 | 唐人投资有限公司
210(万元)10%
深圳恒安房地产开发有限公司
1890(万元)90% | 唐人投资有限公司
210(万元)10%
深圳市恒安房地产开发有限公司
1890(万元)90% | 2003-01-29 |
负责人变更 | - | - | 2003-01-29 |
成员 | 陈泰泉 | 林伟君 | 2003-01-29 |
实收资本 | 2100 | 0 | 2003-01-29 |
成员 | 刘伟雄
(总经理),邓远帆(监事),陈泰泉(董事长),曾广胜(董事),骆文明(监事),游仕旭(监事),刘伟雄
(董事) | 邱仁初(董事),陈泰泉(董事),骆文明(监事),游仕旭(监事),何皇生(董事),林伟君(董事长),刘伟雄
(总经理),刘伟雄
(副董事长),邓远帆(监事) | 2003-01-29 |