变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2022-04-13 |
总经理 | 宋毅(监事),
李厚洋(总经理),
李厚洋(执行董事) | 宋毅(董事),
王莉(监事), [退出]
李厚洋(董事长),
崔晶(总经理), [退出]
崔晶(董事) [退出] | 2022-04-13 |
董事长或执行董事成员 | 宋毅(监事),
李厚洋(总经理),
李厚洋(执行董事) | 宋毅(董事),
王莉(监事), [退出]
李厚洋(董事长),
崔晶(总经理), [退出]
崔晶(董事) [退出] | 2022-04-13 |
监事信息 | 宋毅(监事),
李厚洋(总经理),
李厚洋(执行董事) | 宋毅(董事),
王莉(监事), [退出]
李厚洋(董事长),
崔晶(总经理), [退出]
崔晶(董事) [退出] | 2022-04-13 |
股权和公证书 | - | - | 2022-04-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-11 | 2021-07-07 | 2022-04-13 |
指定联系人 | 李厚洋 | 王莉 | 2022-04-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(法人独资) | 2022-04-13 |
成员 | 宋毅(监事),李厚洋(总经理),李厚洋(执行董事) | 宋毅(董事),王莉(监事),李厚洋(董事长),崔晶(总经理),崔晶(董事) | 2022-04-13 |
投资人 | 李厚洋 30(万元)100% | 广东中桐发展集团有限公司 30(万元)100% | 2022-04-13 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2021-07-12 |
成员 | 崔晶(董事),王莉(监事),宋毅(董事) | 曹伟聪(董事),杨奎(监事),崔晶(董事) | 2021-07-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-07 | 2020-03-11 | 2021-07-12 |
指定联系人 | 王莉 | 曹伟聪 | 2021-07-12 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-12 |
其他董事信息 | 崔晶(董事),
王莉(监事), [新增]
宋毅(董事) [新增] | 曹伟聪(董事), [退出]
杨奎(监事), [退出]
崔晶(董事) | 2021-07-12 |
投资人 | 广东中桐发展集团有限公司 30(万元)100% | 李厚洋 21(万元)70%深圳市桐林村管理有限公司 9(万元)30% | 2021-07-12 |
监事信息 | 崔晶(董事),
王莉(监事), [新增]
宋毅(董事) [新增] | 曹伟聪(董事), [退出]
杨奎(监事), [退出]
崔晶(董事) | 2021-07-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-07-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2020-03-17 |
成员 | 杨奎(监事),崔晶(董事),曹伟聪(董事),李厚洋(董事长),崔晶(总经理) | 曾彩花(董事),曹伟聪(董事),林友焕(监事),陈敏(董事长),陈敏(总经理) | 2020-03-17 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-03-17 |
投资人 | 深圳市桐林村管理有限公司 9(万元)30%
李厚洋 21(万元)70% [新增] | 深圳市桐林村管理有限公司 30(万元)100% | 2020-03-17 |
监事信息 | 曹伟聪(董事),
李厚洋(董事长), [新增]
崔晶(总经理), [新增]
杨奎(监事), [新增]
崔晶(董事) [新增] | 林友焕(监事), [退出]
陈敏(董事长), [退出]
陈敏(总经理), [退出]
曾彩花(董事), [退出]
曹伟聪(董事) | 2020-03-17 |
股权和公证书 | - | - | 2020-03-17 |
总经理 | 曹伟聪(董事),
李厚洋(董事长), [新增]
崔晶(总经理), [新增]
杨奎(监事), [新增]
崔晶(董事) [新增] | 林友焕(监事), [退出]
陈敏(董事长), [退出]
陈敏(总经理), [退出]
曾彩花(董事), [退出]
曹伟聪(董事) | 2020-03-17 |
董事长或执行董事成员 | 曹伟聪(董事),
李厚洋(董事长), [新增]
崔晶(总经理), [新增]
杨奎(监事), [新增]
崔晶(董事) [新增] | 林友焕(监事), [退出]
陈敏(董事长), [退出]
陈敏(总经理), [退出]
曾彩花(董事), [退出]
曹伟聪(董事) | 2020-03-17 |
指定联系人 | 曹伟聪 | 陈敏 | 2020-03-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-11 | 2019-10-28 | 2020-03-17 |
负责人 | 李厚洋 [新增] | 陈敏 [退出] | 2020-03-17 |
股权变更和公证书 | 陈敏 | 李厚洋 | 2019-11-07 |
指定联系人 | 曾彩花(董事),
陈敏(总经理),
曹伟聪(董事),
陈敏(董事长),
林友焕(监事) | 李攀峰(董事),
李厚洋(总经理),
李厚洋(董事长),
崔晶(董事),
曹玉伟(监事) | 2019-11-07 |
指定联系人 | 深圳市桐林村管理有限公司 30(万元)100% | 李厚洋 15(万元)50% 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% | 2019-11-07 |
股权变更和公证书 | 深圳市桐林村管理有限公司 30(万元)100% | 李厚洋 15(万元)50% 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% | 2019-11-07 |
股权变更和公证书 | 曾彩花(董事),陈敏(总经理),曹伟聪(董事),陈敏(董事长),林友焕(监事) | 李攀峰(董事),李厚洋(总经理),李厚洋(董事长),崔晶(董事),曹玉伟(监事) | 2019-11-07 |
指定联系人 | 陈敏 | 李厚洋 | 2019-11-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2019-11-07 |
成员 | 曾彩花(董事),陈敏(总经理),曹伟聪(董事),陈敏(董事长),林友焕(监事) | 李攀峰(董事),李厚洋(总经理),李厚洋(董事长),崔晶(董事),曹玉伟(监事) | 2019-11-07 |
投资人 | 深圳市桐林村管理有限公司 30(万元)100% | 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% 李厚洋 15(万元)50% | 2019-11-07 |
负责人 | 陈敏 | 李厚洋 | 2019-11-07 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-07 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1130 | 2019-11-07 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-07 |
章程备案 | 2019-10-28 | 2019-07-15 | 2019-11-07 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-07 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-07 |
股权变更和公证书 | 李攀峰(董事),李厚洋(董事长),崔晶(董事),李厚洋(总经理),曹玉伟(监事) | 吴涛(董事),吴涛(总经理),张质良(董事长),李厚洋(董事),陈敏(监事) | 2019-07-24 |
指定联系人 | 李厚洋 15(万元)50% 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% | 李厚洋 9(万元)30% 深圳市中桐资产管理有限公司 21(万元)70% | 2019-07-24 |
股权变更和公证书 | 李厚洋 15(万元)50% 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% | 李厚洋 9(万元)30% 深圳市中桐资产管理有限公司 21(万元)70% | 2019-07-24 |
股权变更和公证书 | 李厚洋 | - | 2019-07-24 |
指定联系人 | 李攀峰(董事),
李厚洋(董事长),
崔晶(董事),
李厚洋(总经理),
曹玉伟(监事) | 吴涛(董事),
吴涛(总经理),
张质良(董事长),
李厚洋(董事),
陈敏(监事) | 2019-07-24 |
指定联系人 | 李厚洋 | - | 2019-07-24 |
成员 | 李攀峰(董事),李厚洋(董事长),崔晶(董事),李厚洋(总经理),曹玉伟(监事) | 吴涛(董事),吴涛(总经理),张质良(董事长),李厚洋(董事),陈敏(监事) | 2019-07-24 |
投资人 | 李厚洋 15(万元)50% 深圳市桐林村管理有限公司 15(万元)50% | 深圳市中桐资产管理有限公司 21(万元)70% 李厚洋 9(万元)30% | 2019-07-24 |
负责人 | 李厚洋 | 张质良 | 2019-07-24 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-24 |
其他事项备案 | - | - | 2019-07-24 |
章程备案 | 2019-07-15 | 1900-01-01 | 2019-07-24 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-24 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2017-03-14 |
其他事项备案 | *****N | - | 2017-03-14 |
一照一码换照 | - | - | 2017-03-14 |
一照一码换照 | | | 2017-03-14 |
股东(投资人) | 李厚洋 9(万元) 30% 深圳市中桐资产管理有限公司 21(万元) 70% | 厦门中佳飞投资咨询有限公司 15(万元) 50% 深圳市中桐资产管理有限公司 9(万元) 30% 深圳市好时光文化发展有限公司 6(万元) 20% | 2016-05-23 |
投资人 | 深圳市中桐资产管理有限公司 21(万元)70% 李厚洋 9(万元)30% | 厦门中佳飞投资咨询有限公司 15(万元)50% 深圳市中桐资产管理有限公司 9(万元)30% 深圳市好时光文化发展有限公司 6(万元)20% | 2016-05-23 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市中桐资产管理有限公司、出资额:21( + 133.33333% )、出资比例:70;
股东名称:李厚洋、出资额:9、出资比例:30; [新增] | 股东名称:厦门中佳飞投资咨询有限公司、出资额:15、出资比例:50; [退出]
股东名称:深圳市中桐资产管理有限公司、出资额:9、出资比例:30;
股东名称:深圳市好时光文化发展有限公司、出资额:6、出资比例:20; [退出] | 2016-05-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市中桐资产管理有限公司,出资额:21( + 133.33333% ),出资比例:70
名称:李厚洋,出资额:9,出资比例:30 [新增] | 名称:深圳市中桐资产管理有限公司,出资额:9,出资比例:30
名称:深圳市好时光文化发展有限公司,出资额:6,出资比例:20 [退出]
名称:厦门中佳飞投资咨询有限公司,出资额:15,出资比例:50 [退出] | 2016-05-23 |
股东 | 李厚洋 9(万元) 30% [新增]
深圳市中桐资产管理有限公司 21( + 133.33333% )(万元) 70% | 厦门中佳飞投资咨询有限公司 15(万元) 50% [退出]
深圳市中桐资产管理有限公司 9(万元) 30%
深圳市好时光文化发展有限公司 6(万元) 20% [退出] | 2016-05-23 |
负责人变更 | - | - | 2014-01-21 |
审批项目 | 陈敏(监事),吴涛(总经理),张质良(董事长),李厚洋(董事),吴涛(董事) | 曾彩花(董事),林汉让(董事),曾彩花(总经理),梁雪梅(监事),曹玉鸥(董事长) | 2014-01-21 |
审批项目 | 张质良 | 曹玉鸥 | 2014-01-21 |
审批项目 | 深圳市中桐资产管理有限公司 9(万元)30% 深圳市好时光文化发展有限公司 6(万元)20% 厦门中佳飞投资咨询有限公司 15(万元)50% | 深圳市富怡投资咨询有限公司 9(万元)30% 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 21(万元)70% | 2014-01-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-01-21 |
其他事项备案 | - | - | 2014-01-21 |
期限变更 | 1996-12-27,2036-12-27 | 1996-12-27,2016-12-27 | 2014-01-21 |
期限 | 自1996-12-27至2036-12-27 | 自1996-12-27至2016-12-27 | 2014-01-21 |
成员 | 陈敏(监事),吴涛(总经理),张质良(董事长),李厚洋(董事),吴涛(董事) | 曾彩花(董事),林汉让(董事),曾彩花(总经理),梁雪梅(监事),曹玉鸥(董事长) | 2014-01-21 |
投资人 | 厦门中佳飞投资咨询有限公司 15(万元)50% 深圳市中桐资产管理有限公司 9(万元)30% 深圳市好时光文化发展有限公司 6(万元)20% | 深圳市富怡投资咨询有限公司 9(万元)30% 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 21(万元)70% | 2014-01-21 |
负责人 | 张质良 | 曹玉鸥 | 2014-01-21 |
高管人员 | 吴涛(总经理) [新增] | 曾彩花(总经理) [退出] | 2014-01-21 |
期限变更 | 从1996-12-27至2036-12-27 | 从1996-12-27至2016-12-27 | 2014-01-21 |
审批项目 | 《营业性演出许可证》 | - | 2014-01-21 |
董事长或执行董事成员 | 张质良(董事长) [新增] | 曹玉鸥(董事长) [退出] | 2014-01-21 |
经营范围变更 | 企业形象策划;礼仪服务、会务服务、市场营销策划;展览展示策划;信息咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);企业管理咨询(不含限制项目);商务信息咨询;投资咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^文化交流;文体活动策划。 | 投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、信息咨询(以上不含证券、期货、银行、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。^ | 2014-01-21 |
投资人变更 | 名称:深圳市中桐资产管理有限公司,出资额:9,出资比例:30 [新增]
名称:深圳市好时光文化发展有限公司,出资额:6,出资比例:20 [新增]
名称:厦门中佳飞投资咨询有限公司,出资额:15,出资比例:50 [新增] | 名称:深圳市富怡投资咨询有限公司,出资额:9,出资比例:30 [退出]
名称:深圳市远基股权投资基金管理有限公司,出资额:21,出资比例:70 [退出] | 2014-01-21 |
名称变更 | 深圳市中桐顾问有限公司 | 深圳市中基投资咨询有限公司 | 2014-01-21 |
地址变更 | 深圳市盐田区梧桐路沙头角桐林花园1-7座3楼302 | 深圳市福田区旭飞花园裙楼1层商场C。 | 2014-01-21 |
监事信息 | 陈敏(监事) [新增] | 梁雪梅(监事) [退出] | 2014-01-21 |
股东 | 深圳市富怡投资咨询有限公司 9(万元)30% [新增]
深圳市远基股权投资基金管理有限公司 21( + 133.33333% )(万元)70% | 深圳市中林企业管理顾问有限公司 21(万元)70% [退出]
深圳市远基股权投资基金管理有限公司 9(万元)30% | 2013-09-09 |
投资人 | 深圳市富怡投资咨询有限公司 9(万元)30% 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 21(万元)70% | 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 9(万元)30% 深圳市中林企业管理顾问有限公司 21(万元)70% | 2013-09-09 |
投资人变更 | 名称:深圳市富怡投资咨询有限公司,出资额:9,出资比例:30 [新增]
名称:深圳市远基股权投资基金管理有限公司,出资额:21( + 133.33333% ),出资比例:70 | 名称:深圳市中林企业管理顾问有限公司,出资额:21,出资比例:70 [退出]
名称:深圳市远基股权投资基金管理有限公司,出资额:9,出资比例:30 | 2013-09-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-05-10 |
指定联系人 | 曾彩花(董事),
林汉让(董事),
梁雪梅(监事),
曹玉鸥(董事长),
曾彩花(总经理) | 李攀峰(总经理),
李攀峰(执行董事),
邓文锐(监事) | 2013-05-10 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-10 |
负责人变更 | - | - | 2013-05-10 |
指定联系人 | 曹玉鸥 | 李攀峰 | 2013-05-10 |
指定联系人 | 深圳市中林企业管理顾问有限公司 21(万元)70% 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 9(万元)30% | 张任东 3.3(万元)11% 李攀峰 15(万元)50% 深圳市富怡投资咨询有限公司 11.7(万元)39% | 2013-05-10 |
成员 | 曾彩花(董事),林汉让(董事),梁雪梅(监事),曹玉鸥(董事长),曾彩花(总经理) | 李攀峰(总经理),李攀峰(执行董事),邓文锐(监事) | 2013-05-10 |
投资人 | 深圳市远基股权投资基金管理有限公司 9(万元)30% 深圳市中林企业管理顾问有限公司 21(万元)70% | 李攀峰 15(万元)50% 深圳市富怡投资咨询有限公司 11.7(万元)39% 张任东 3.3(万元)11% | 2013-05-10 |
负责人 | 曹玉鸥 | 李攀峰 | 2013-05-10 |
投资人变更 | 名称:深圳市中林企业管理顾问有限公司,出资额:21,出资比例:70 [新增]
名称:深圳市远基股权投资基金管理有限公司,出资额:9,出资比例:30 [新增] | 名称:李攀峰,出资额:15,出资比例:50 [退出]
名称:张任东,出资额:3.3,出资比例:11 [退出]
名称:深圳市富怡投资咨询有限公司,出资额:11.7,出资比例:39 [退出] | 2013-05-10 |