深圳市融炉科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A7栋14层1402室,我公司主要提供软件科技、信息技术、通信技术、电子出版技术的技术开发、技术咨询及技术转让,计算机软件系统集成,展览展示策划,电子硬件设备的销售,经营电子商务,国内贸易。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市融炉科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘小川 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市融炉科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事信息 | 严敏(监事) [新增] | 丁侃(监事) [退出] | 2022-09-09 |
成员 | 严敏(监事) | 丁侃(监事) | 2022-09-09 |
补照 | - | - | 2022-01-14 |
许可经营 | 人力资源服务; 劳务派遣。 | - | 2019-12-04 |
一般经营项目 | 软件科技、信息技术、通信技术、电子出版技术的技术开发、技术咨询及技术转让,计算机软件系统集成,展览展示策划,电子硬件设备的销售,经营电子商务,国内贸易;会务会展服务;礼仪活动策划;文化艺术活动交流策划;从事广告业务。 | 软件科技、信息技术、通信技术、电子出版技术的技术开发、技术咨询及技术转让,计算机软件系统集成,展览展示策划,电子硬件设备的销售,经营电子商务,国内贸易(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2019-12-04 |
前置许可信息 | 《人力资源服务许可证》() | - | 2019-12-04 |
- | 软件科技、信息技术、通信技术、电子出版技术的技术开发、技术咨询及技术转让,计算机软件系统集成,展览展示策划,电子硬件设备的销售,经营电子商务,国内贸易;会务会展服务;礼仪活动策划;文化艺术活动交流策划;从事广告业务。 | 软件科技、信息技术、通信技术、电子出版技术的技术开发、技术咨询及技术转让,计算机软件系统集成,展览展示策划,电子硬件设备的销售,经营电子商务,国内贸易(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2019-12-04 |
- | 人力资源服务; 劳务派遣。 | - | 2019-12-04 |
章程备案 | 2019-12-03 | 2019-11-26 | 2019-12-04 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-12-04 |
章程备案 | 2019-11-26 | 2017-12-07 | 2019-11-28 |
地址变更 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾四路前海丹华3-1204 | 深圳市南山区招商街道沿山路33号南玻工业大厦A108 | 2019-11-28 |
地址变更 | 深圳市南山区招商街道沿山路33号南玻工业大厦A108 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园A7栋14层1402室 | 2017-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-07 | 1900-01-01 | 2017-12-08 |
统一社会信用代码 | *****W | - | 2016-03-17 |
投资人 | 刘小川 100(万元)100% | 蔡厚敏 49(万元)49% 刘小川 51(万元)51% | 2016-03-17 |
负责人 | 刘小川 | 蔡厚敏 | 2016-03-17 |
成员 | 刘小川 | 蔡厚敏 | 2016-03-17 |
成员 | 刘小川 100(万元)100% | 蔡厚敏 49(万元)49% 刘小川 51(万元)51% | 2016-03-17 |
成员 | 丁侃(监事),刘小川(执行董事),刘小川(总经理) | 蔡厚敏(总经理),刘小川(监事),蔡厚敏(执行董事) | 2016-03-17 |
投资人变更 | 股东名称:刘小川、出资额:100( + 967843% )、出资比例:100; | 股东名称:蔡厚敏、出资额:49、出资比例:49; [退出] 股东名称:刘小川、出资额:51、出资比例:51; | 2016-03-17 |
负责人变更 | 股东:刘小川; 董事长:刘小川; 监事:丁侃; 总经理:刘小川; 法定代表人:刘小川; | 股东:蔡厚敏; 股东:刘小川; 董事长:蔡厚敏; 总经理:蔡厚敏; 监事:刘小川; 法定代表人:蔡厚敏; | 2016-03-17 |
高级管理人员备案 | 监事:丁侃 [新增] 总经理:刘小川 [新增] 执行董事:刘小川 [新增] | 监事:刘小川 [退出] 总经理:蔡厚敏 [退出] 执行董事:蔡厚敏 [退出] | 2016-03-17 |
其他事项备案 | *****W | - | 2016-03-17 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2016-03-17 |
董事长或执行董事成员 | 刘小川(执行董事) [新增] | 蔡厚敏(执行董事) [退出] | 2016-03-17 |
监事信息 | 丁侃(监事) [新增] | 刘小川(监事) [退出] | 2016-03-17 |
高管人员 | 刘小川(总经理) [新增] | 蔡厚敏(总经理) [退出] | 2016-03-17 |
投资人变更 | 名称:刘小川,出资额:100( + 967843% ),出资比例:100 | 名称:蔡厚敏,出资额:49,出资比例:49 [退出] 名称:刘小川,出资额:51,出资比例:51 | 2016-03-17 |
董事成员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) [新增] 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) [退出] 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) [退出] | 2016-03-17 |
监事成员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) [新增] 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) [退出] 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) [退出] | 2016-03-17 |
高管人员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) [新增] 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) [退出] 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) [退出] | 2016-03-17 |
法定代表人 | 刘小川 | 蔡厚敏 | 2016-03-17 |
股东 | 刘小川 100( + 967843% )(万元) 100% | 蔡厚敏 49(万元) 49% [退出] 刘小川 51(万元) 51% | 2016-03-17 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-17 |
股东(投资人) | 刘小川 100(万元) 100% | 蔡厚敏 49(万元) 49% 刘小川 51(万元) 51% | 2016-03-17 |
高管人员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) | 2016-03-17 |
一照一码升级 | 2016-03-17 | ||
监事成员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) | 2016-03-17 |
董事成员 | 刘小川(执行(常务)董事) 丁侃(监事) 刘小川(总经理) | 蔡厚敏(执行(常务)董事) 刘小川(监事) 蔡厚敏(总经理) | 2016-03-17 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2016-03-17 |
深圳市融炉科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
丁侃 | 监事 |
刘小川 | 执行(常务)董事 |
刘小川 | 总经理 |
本页是 [深圳市融炉科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。