变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 梁艺(总经理),冯孟鸣(监事),梁艺(执行董事) | 韩伟健(监事),赖燕娜(总经理),赖燕娜(执行董事) | 2018-03-27 |
投资人 | 梁艺 100(万元)100% | 赖燕娜 30(万元)30% 韩伟健 70(万元)70% | 2018-03-27 |
负责人 | 梁艺 | 赖燕娜 | 2018-03-27 |
负责人变更 | 总经理:梁艺;
监事:冯孟鸣;
法定代表人:梁艺;
股东:;
董事长:梁艺; | 股东:赖燕娜;
股东:韩伟健;
总经理:赖燕娜;
董事长:赖燕娜;
法定代表人:赖燕娜;
监事:韩伟健; | 2018-03-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:梁艺 [新增]
总经理:梁艺 [新增]
监事:冯孟鸣 [新增] | 监事:韩伟健 [退出]
总经理:赖燕娜 [退出]
执行董事:赖燕娜 [退出] | 2018-03-27 |
投资人变更 | 股东名称:梁艺、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:赖燕娜、出资额:30、出资比例:30; [退出]
股东名称:韩伟健、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2018-03-27 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1120 | 2018-03-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-19 | 2018-03-08 | 2018-03-27 |
监事信息 | 冯孟鸣(监事) [新增] | 韩伟健(监事) [退出] | 2018-03-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-03-27 |
一般经营项目 | 经营电子商务;五金制品、电子元器件、机械设备、厨房卫生间用具、家用电器、数码产品、电子产品、文化用品、体育用品、日用百货、化妆品、卫生用品、美容仪器(不含医疗器械)的批发及零售;货物及技术进出品;网络技术的开发;企业管理咨询、商务信息咨询;信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务(不含影视制作)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 经营电子商务;厨房、卫生间用具、家用电器、数码产品、电子产品、文化用品、体育用品、日用百货、化妆品、卫生用品、美容仪器的批发及零售;货物及技术进出品;网络技术的开发;企业管理咨询、商务信息咨询;信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务(不含影视制作)。 | 2018-03-27 |
投资人变更 | 名称:梁艺,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:赖燕娜,出资额:30,出资比例:30 [退出]
名称:韩伟健,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2018-03-27 |
总经理 | 梁艺(总经理) [新增] | 赖燕娜(总经理) [退出] | 2018-03-27 |
董事长或执行董事成员 | 梁艺(执行董事) [新增] | 赖燕娜(执行董事) [退出] | 2018-03-27 |
地址变更 | 深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2018号兴华大厦B座893 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然六路苍松大厦北座1901-73-209 | 2018-03-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-08 | 2017-04-10 | 2018-03-13 |
成员 | 赖燕娜(执行董事),赖燕娜(总经理),韩伟健(监事) | 项贤碧(执行董事),项贤碧(总经理),田宝霞(监事) | 2017-05-10 |
投资人 | 赖燕娜 30(万元)30% 韩伟健 70(万元)70% | 田宝霞 30(万元)30% 项贤碧 70(万元)70% | 2017-05-10 |
负责人 | 赖燕娜 | 项贤碧 | 2017-05-10 |
负责人变更 | 董事长:赖燕娜;
股东:;
股东:;
工商联络员:赖燕娜;
总经理:赖燕娜;
监事:韩伟健;
法定代表人:赖燕娜; | 股东:田宝霞;
总经理:项贤碧;
股东:项贤碧;
法定代表人:项贤碧;
监事:田宝霞;
董事长:项贤碧;
工商联络员:项贤碧; | 2017-05-10 |
投资人变更 | 股东名称:赖燕娜、出资额:30、出资比例:30; [新增]
股东名称:韩伟健、出资额:70、出资比例:70; [新增] | 股东名称:田宝霞、出资额:30、出资比例:30; [退出]
股东名称:项贤碧、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2017-05-10 |
高级管理人员备案 | 执行董事:赖燕娜 [新增]
总经理:赖燕娜 [新增]
监事:韩伟健 [新增] | 总经理:项贤碧 [退出]
执行董事:项贤碧 [退出]
监事:田宝霞 [退出] | 2017-05-10 |
监事信息 | 韩伟健(监事) [新增] | 田宝霞(监事) [退出] | 2017-05-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-10 | 2013-10-15 | 2017-05-10 |
投资人变更 | 名称:赖燕娜,出资额:30,出资比例:30 [新增]
名称:韩伟健,出资额:70,出资比例:70 [新增] | 名称:田宝霞,出资额:30,出资比例:30 [退出]
名称:项贤碧,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2017-05-10 |
指定联系人 | 赖燕娜 | 项贤碧 | 2017-05-10 |
董事长或执行董事成员 | 赖燕娜(执行董事) [新增] | 项贤碧(执行董事) [退出] | 2017-05-10 |
总经理 | 赖燕娜(总经理) [新增] | 项贤碧(总经理) [退出] | 2017-05-10 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-05-10 |
高管人员 | 赖燕娜(执行(常务)董事) [新增]
韩伟健(监事) [新增]
赖燕娜(总经理) [新增] | 项贤碧(总经理) [退出]
项贤碧(执行(常务)董事) [退出]
田宝霞(监事) [退出] | 2017-05-10 |
监事成员 | 赖燕娜(执行(常务)董事) [新增]
韩伟健(监事) [新增]
赖燕娜(总经理) [新增] | 项贤碧(总经理) [退出]
项贤碧(执行(常务)董事) [退出]
田宝霞(监事) [退出] | 2017-05-10 |
董事成员 | 赖燕娜(执行(常务)董事) [新增]
韩伟健(监事) [新增]
赖燕娜(总经理) [新增] | 项贤碧(总经理) [退出]
项贤碧(执行(常务)董事) [退出]
田宝霞(监事) [退出] | 2017-05-10 |
股东 | 赖燕娜 30(万元) 30% [新增]
韩伟健 70(万元) 70% [新增] | 田宝霞 30(万元) 30% [退出]
项贤碧 70(万元) 70% [退出] | 2017-05-10 |
法定代表人 | 赖燕娜 | 项贤碧 | 2017-05-10 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然六路苍松大厦北座1901-73-209 | 深圳市福田区彩田路彩虹新都大厦彩云阁30D | 2016-10-26 |
统一社会信用代码 | *****8XK | - | 2016-01-25 |
成员 | 田宝霞(监事),项贤碧(总经理),项贤碧(执行董事) | 陈辉桃(总经理),宋金禧(监事),陈辉桃(执行董事) | 2016-01-25 |
投资人 | 田宝霞 30(万元)30% 项贤碧 70(万元)70% | 陈辉桃 100(万元)100% | 2016-01-25 |
负责人 | 项贤碧 | 陈辉桃 | 2016-01-25 |
投资人变更 | 股东名称:田宝霞、出资额:30、出资比例:30; [新增]
股东名称:项贤碧、出资额:70、出资比例:70; [新增] | 股东名称:陈辉桃、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-01-25 |
高级管理人员备案 | 执行董事:项贤碧 [新增]
总经理:项贤碧 [新增]
监事:田宝霞 [新增] | 总经理:陈辉桃 [退出]
执行董事:陈辉桃 [退出]
监事:宋金禧 [退出] | 2016-01-25 |
负责人变更 | 董事长:项贤碧;
总经理:项贤碧;
股东:项贤碧;
监事:田宝霞;
工商联络员:项贤碧;
法定代表人:项贤碧;
股东:田宝霞; | 股东:陈辉桃;
董事长:陈辉桃;
总经理:陈辉桃;
监事:宋金禧;
工商联络员:陈辉桃;
法定代表人:陈辉桃; | 2016-01-25 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2016-01-25 |
其他事项备案 | *****8XK | - | 2016-01-25 |
指定联系人 | 项贤碧 | 陈辉桃 | 2016-01-25 |
董事长或执行董事成员 | 项贤碧(执行董事) [新增] | 陈辉桃(执行董事) [退出] | 2016-01-25 |
监事信息 | 田宝霞(监事) [新增] | 宋金禧(监事) [退出] | 2016-01-25 |
高管人员 | 项贤碧(总经理) [新增] | 陈辉桃(总经理) [退出] | 2016-01-25 |
投资人变更 | 名称:项贤碧,出资额:70,出资比例:70 [新增]
名称:田宝霞,出资额:30,出资比例:30 [新增] | 名称:陈辉桃,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-01-25 |
监事成员 | 项贤碧(总经理) [新增]
项贤碧(执行(常务)董事) [新增]
田宝霞(监事) [新增] | 陈辉桃(总经理) [退出]
陈辉桃(执行(常务)董事) [退出]
宋金禧(监事) [退出] | 2016-01-25 |
董事成员 | 项贤碧(总经理) [新增]
项贤碧(执行(常务)董事) [新增]
田宝霞(监事) [新增] | 陈辉桃(总经理) [退出]
陈辉桃(执行(常务)董事) [退出]
宋金禧(监事) [退出] | 2016-01-25 |
高管人员 | 项贤碧(总经理) [新增]
项贤碧(执行(常务)董事) [新增]
田宝霞(监事) [新增] | 陈辉桃(总经理) [退出]
陈辉桃(执行(常务)董事) [退出]
宋金禧(监事) [退出] | 2016-01-25 |
股东 | 田宝霞 30(万元) 30% [新增]
项贤碧 70(万元) 70% [新增] | 陈辉桃 100(万元) 100% [退出] | 2016-01-25 |
一照一码升级 | - | - | 2016-01-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-01-25 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-01-25 |
法定代表人 | 项贤碧 | 陈辉桃 | 2016-01-25 |
高管人员 | 田宝霞(监事) 项贤碧(总经理) 项贤碧(执行(常务)董事) | 陈辉桃(执行(常务)董事) 宋金禧(监事) 陈辉桃(总经理) | 2016-01-25 |
董事成员 | 田宝霞(监事) 项贤碧(总经理) 项贤碧(执行(常务)董事) | 陈辉桃(执行(常务)董事) 宋金禧(监事) 陈辉桃(总经理) | 2016-01-25 |
监事成员 | 田宝霞(监事) 项贤碧(总经理) 项贤碧(执行(常务)董事) | 陈辉桃(执行(常务)董事) 宋金禧(监事) 陈辉桃(总经理) | 2016-01-25 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-01-25 |
一照一码升级 | | | 2016-01-25 |
股东(投资人) | 田宝霞 30(万元) 30% 项贤碧 70(万元) 70% | 陈辉桃 100(万元) 100% | 2016-01-25 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币50 万元 | 2015-08-10 |
股东(投资人) | 陈辉桃 100(万元) 100% | 陈辉桃 50(万元) 100% | 2015-08-10 |
注册资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2015-08-10 |
投资人 | 陈辉桃 100(万元)100% | 陈辉桃 50(万元)100% | 2015-08-10 |
投资人变更 | 股东名称:陈辉桃、出资额:100( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:陈辉桃、出资额:50、出资比例:100; | 2015-08-10 |
投资人变更 | 名称:陈辉桃,出资额:100( + 100% ),出资比例:100 | 名称:陈辉桃,出资额:50,出资比例:100 | 2015-08-10 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2015-08-10 |
股东 | 陈辉桃 100( + 100% )(万元) 100% | 陈辉桃 50(万元) 100% | 2015-08-10 |
注册资本 | 人民币100 万元( + 100% ) | 人民币50 万元 | 2015-08-10 |
经营范围 | 经营电子商务;厨房、卫生间用具、家用电器、数码产品、电子产品、文化用品、体育用品、日用百货、化妆品、卫生用品、美容仪器的批发及零售;货物及技术进出品;网络技术的开发;企业管理咨询、商务信息咨询;信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务(不含影视制作)。^ | 家用电器、小电器、数码产品、电子产品的批发及零售;经营电子商务;货物及技术进出品;网络技术的开发与销售;企业管理咨询、商务咨询;信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务(不含影视制作)。^ | 2015-08-10 |
名称 | 深圳市品智电子商务有限公司 | 深圳市淘淘电子商务有限公司 | 2015-05-08 |
经营范围 | 家用电器、小电器、数码产品、电子产品的批发及零售;经营电子商务;货物及技术进出品;网络技术的开发与销售;企业管理咨询、商务咨询;信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务(不含影视制作)。^ | 电子商务;国内贸易;网络技术的开发与销售;企业管理咨询、商务咨询、信息咨询;企业形象策划、会议策划、品牌策划、礼仪策划、展览展示策划;摄影服务。^ | 2014-03-19 |