变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目 | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询;信息技术咨询服务;企业管理咨询;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-12-25 |
章程修正案 | - | - | 2019-12-25 |
- | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询;信息技术咨询服务;企业管理咨询;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-12-25 |
章程备案 | 2019-11-01 | 2019-05-31 | 2019-12-25 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-12 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-12 |
成员 | 黄丽 | 林雪婷 | 2019-06-12 |
成员 | 黄丽(总经理) | 林雪婷(总经理) | 2019-06-12 |
负责人 | 黄丽 | 林雪婷 | 2019-06-12 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区大冲一路18号大冲商务中心(三期)3栋34B1 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道布吉段2102号佳兆业大都汇大厦C座1406B | 2019-06-04 |
负责人变更 | - | - | 2019-06-04 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-06-04 |
成员 | 林雪婷 | 黄丽 | 2019-06-04 |
成员 | 林雪婷(总经理) | 黄丽(总经理) | 2019-06-04 |
负责人 | 林雪婷 | 黄丽 | 2019-06-04 |
章程备案 | 2019-05-31 | 2018-08-22 | 2019-06-04 |
总经理 | 黄丽(总经理) [新增] | 王梓骞(总经理) [退出] | 2018-08-27 |
负责人变更 | 法定代表人:黄丽;监事:张龙;股东:;股东:;董事长:黄丽;总经理:黄丽; | 董事长:王梓骞;法定代表人:王梓骞;股东:李春莲;监事:张影;总经理:王梓骞;股东:王梓骞; | 2018-08-27 |
监事信息 | 张龙(监事) [新增] | 张影(监事) [退出] | 2018-08-27 |
投资人变更 | 股东名称:黄丽、出资额:1000、出资比例:20;股东名称:张龙、出资额:4000、出资比例:80; | 股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80;股东名称:王梓骞、出资额:1000、出资比例:20; | 2018-08-27 |
负责人变更 | 黄丽 | 王梓骞 | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄丽;总经理:黄丽;监事:张龙; | 总经理:王梓骞;执行董事:王梓骞;监事:张影; | 2018-08-27 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)黄丽,1000,20张龙,4000,80 | 名称,出资额,出资比例(%)李春莲,4000,80王梓骞,1000,20 | 2018-08-27 |
董事长或执行董事成员 | 黄丽(执行董事) [新增] | 王梓骞(执行董事) [退出] | 2018-08-27 |
成员 | 黄丽
1000(万元)20%
张龙
4000(万元)80% | 王梓骞
1000(万元)20%
李春莲
4000(万元)80% | 2018-08-27 |
股权变更和公证书 | 黄丽 1000(万元)20% 张龙 4000(万元)80% | 王梓骞 1000(万元)20% 李春莲 4000(万元)80% | 2018-08-27 |
股权变更和公证书 | 黄丽 | 王梓骞 | 2018-08-27 |
股权变更和公证书 | 黄丽(执行董事),黄丽(总经理),张龙(监事) | 王梓骞(执行董事),张影(监事),王梓骞(总经理) | 2018-08-27 |
成员 | 黄丽 | 王梓骞 | 2018-08-27 |
成员 | 黄丽(执行董事),黄丽(总经理),张龙(监事) | 王梓骞(执行董事),张影(监事),王梓骞(总经理) | 2018-08-27 |
投资人 | 黄丽 1000(万元)20% 张龙 4000(万元)80% | 李春莲 4000(万元)80% 王梓骞 1000(万元)20% | 2018-08-27 |
负责人 | 黄丽 | 王梓骞 | 2018-08-27 |
高级管理人员备案 | 执行董事:黄丽 [新增]
总经理:黄丽 [新增]
监事:张龙 [新增] | 总经理:王梓骞 [退出]
执行董事:王梓骞 [退出]
监事:张影 [退出] | 2018-08-27 |
负责人变更 | 法定代表人:黄丽;
监事:张龙;
股东:;
股东:;
董事长:黄丽;
总经理:黄丽; | 董事长:王梓骞;
法定代表人:王梓骞;
股东:李春莲;
监事:张影;
总经理:王梓骞;
股东:王梓骞; | 2018-08-27 |
投资人变更 | 股东名称:黄丽、出资额:1000、出资比例:20; [新增]
股东名称:张龙、出资额:4000、出资比例:80; [新增] | 股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; [退出]
股东名称:王梓骞、出资额:1000、出资比例:20; [退出] | 2018-08-27 |
其他事项备案 | - | - | 2018-08-27 |
章程备案 | 2018-08-22 | 2018-03-01 | 2018-08-27 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)王梓骞,1000,20李春莲,4000,80 | 名称,出资额,出资比例(%)王梓骞,500,10李春莲,4000,80孙东来,500,10 | 2018-03-05 |
投资人变更 | 股东名称:王梓骞、出资额:1000、出资比例:20;股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; | 股东名称:王梓骞、出资额:500、出资比例:10;股东名称:孙东来、出资额:500、出资比例:10;股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; | 2018-03-05 |
股东 | 李春莲 4000(万元)80%
王梓骞 1000( + 100% )(万元)20% | 李春莲 4000(万元)80%
孙东来 500(万元)10% [退出]
王梓骞 500(万元)10% | 2018-03-05 |
投资人 | 王梓骞 1000(万元)20% 李春莲 4000(万元)80% | 王梓骞 500(万元)10% 李春莲 4000(万元)80% 孙东来 500(万元)10% | 2018-03-05 |
投资人变更 | 股东名称:王梓骞、出资额:1000( + 100% )、出资比例:20;
股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; | 股东名称:王梓骞、出资额:500、出资比例:10;
股东名称:孙东来、出资额:500、出资比例:10; [退出]
股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; | 2018-03-05 |
投资人变更 | 名称:王梓骞,出资额:1000( + 100% ),出资比例:20
名称:李春莲,出资额:4000,出资比例:80 | 名称:王梓骞,出资额:500,出资比例:10
名称:李春莲,出资额:4000,出资比例:80
名称:孙东来,出资额:500,出资比例:10 [退出] | 2018-03-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-01 | 2017-06-05 | 2018-03-05 |
章程备案 | 2018-03-01 | 2017-06-05 | 2018-03-04 |
高级管理人员备案 | 监事:张影;总经理:王梓骞; | 监事:林琼莲;总经理:陈垚旺; | 2017-10-16 |
成员 | 张影(监事),王梓骞(总经理) | 林琼莲(监事),陈垚旺(总经理) | 2017-10-16 |
高级管理人员备案 | 监事:张影 [新增]
总经理:王梓骞 [新增] | 监事:林琼莲 [退出]
总经理:陈垚旺 [退出] | 2017-10-16 |
总经理 | 王梓骞(总经理) [新增] | 陈垚旺(总经理) [退出] | 2017-10-16 |
监事信息 | 张影(监事) [新增] | 林琼莲(监事) [退出] | 2017-10-16 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)李春莲,4000,80孙东来,500,10王梓骞,500,10 | 名称,出资额,出资比例(%)陈垚旺,4000,80林琼莲,1000,20 | 2017-06-12 |
股东 | 李春莲4000(万元)80%王梓骞500(万元)10%孙东来500(万元)10% | 陈垚旺4000(万元)80%林琼莲1000(万元)20% | 2017-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80;股东名称:王梓骞、出资额:500、出资比例:10;股东名称:孙东来、出资额:500、出资比例:10; | 股东名称:陈垚旺、出资额:4000、出资比例:80;股东名称:林琼莲、出资额:1000、出资比例:20; | 2017-06-12 |
股权变更和公证书 | 李春莲 4000(万元)80% 王梓骞 500(万元)10% 孙东来 500(万元)10% | 陈垚旺 4000(万元)80% 林琼莲 1000(万元)20% | 2017-06-12 |
投资人 | 李春莲 4000(万元)80% 孙东来 500(万元)10% 王梓骞 500(万元)10% | 陈垚旺 4000(万元)80% 林琼莲 1000(万元)20% | 2017-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:李春莲、出资额:4000、出资比例:80; [新增]
股东名称:王梓骞、出资额:500、出资比例:10; [新增]
股东名称:孙东来、出资额:500、出资比例:10; [新增] | 股东名称:陈垚旺、出资额:4000、出资比例:80; [退出]
股东名称:林琼莲、出资额:1000、出资比例:20; [退出] | 2017-06-12 |
其他事项备案 | - | - | 2017-06-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-05 | 2017-03-31 | 2017-06-12 |
投资人变更 | 名称:李春莲,出资额:4000,出资比例:80 [新增]
名称:孙东来,出资额:500,出资比例:10 [新增]
名称:王梓骞,出资额:500,出资比例:10 [新增] | 名称:陈垚旺,出资额:4000,出资比例:80 [退出]
名称:林琼莲,出资额:1000,出资比例:20 [退出] | 2017-06-12 |
股东 | 李春莲 4000(万元) 80% [新增]
王梓骞 500(万元) 10% [新增]
孙东来 500(万元) 10% [新增] | 陈垚旺 4000(万元) 80% [退出]
林琼莲 1000(万元) 20% [退出] | 2017-06-12 |
章程备案 | 2017-06-05 | 2017-03-31 | 2017-06-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-04-18 |
章程 | - | - | 2017-04-18 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-18 |
经营范围 | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;非流通的纪念币.贵金属纪念币.集邮票品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 2017-04-18 |
章程 | | | 2017-04-18 |
- | 黄金珠宝首饰的批发;黄金、白银、铂金等贵金属及其制品的销售;工艺品的销售;非流通的纪念币、贵金属纪念币、集邮票品的销售;经济信息咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;非流通的纪念币.贵金属纪念币.集邮票品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-04-17 |
章程备案 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-04-17 |
负责人变更 | 王梓骞 | 陈垚旺 | 2017-03-29 |
负责人变更 | 董事长:王梓骞;法定代表人:王梓骞; | 法定代表人:陈垚旺;董事长:陈垚旺; | 2017-03-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王梓骞; | 执行董事:陈垚旺; | 2017-03-29 |
法定代表人 | 王梓骞 | 陈垚旺 | 2017-03-29 |
成员 | 王梓骞 | 陈垚旺 | 2017-03-29 |
成员 | 王梓骞(执行董事) | 陈垚旺(执行董事) | 2017-03-29 |
负责人 | 王梓骞 | 陈垚旺 | 2017-03-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:王梓骞 [新增] | 执行董事:陈垚旺 [退出] | 2017-03-29 |
负责人变更 | 董事长:王梓骞;
法定代表人:王梓骞; | 法定代表人:陈垚旺;
董事长:陈垚旺; | 2017-03-29 |
董事长或执行董事成员 | 王梓骞(执行董事) [新增] | 陈垚旺(执行董事) [退出] | 2017-03-29 |
董事成员 | 林琼莲(监事)
王梓骞(执行(常务)董事) [新增]
陈垚旺(总经理) | 林琼莲(监事)
陈垚旺(总经理)
陈垚旺(执行(常务)董事) | 2017-03-29 |
董事成员 | 林琼莲(监事) 王梓骞(执行(常务)董事) 陈垚旺(总经理) | 林琼莲(监事) 陈垚旺(总经理) 陈垚旺(执行(常务)董事) | 2017-03-29 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-23 |
经营范围 | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;非流通的纪念币.贵金属纪念币.集邮票品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 2017-02-23 |
章程 | | | 2017-02-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-16 | 2016-09-07 | 2017-02-23 |
章程 | - | - | 2017-02-23 |
经营范围变更 | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)黄金、白银、铂金及其制品的销售、回收。 | 2016-11-02 |
其他事项备案 | - | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:规划审批文件、审批文件号:无; | 2016-11-02 |
审批项目 | - | 《建设项目环境影响审查批复》规划审批文件 | 2016-11-02 |
审批项目 | - | 规划审批文件 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-11-02 |
经营范围 | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^黄金、白银、铂金及其制品的销售、回收。 | 2016-11-02 |
审批项目 | | 规划审批文件 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-11-02 |
经营范围变更 | 黄金珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)黄金、白银、铂金及其制品的销售、回收。 | 2016-11-01 |
注册资本变更 | 5000 | 50 | 2016-09-09 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)陈垚旺,4000,80林琼莲,1000,20 | 名称,出资额,出资比例(%)林琼莲,10,20陈垚旺,40,80 | 2016-09-09 |
经营范围变更 | 珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)黄金、白银、铂金及其制品的销售、回收。 | 珠宝首饰的批发;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-09-09 |
章程备案 | - | - | 2016-09-09 |
股东 | 陈垚旺4000(万元)80%林琼莲1000(万元)20% | 陈垚旺40(万元)80%林琼莲10(万元)20% | 2016-09-09 |
投资人变更 | 股东名称:林琼莲、出资额:1000、出资比例:20;股东名称:陈垚旺、出资额:4000、出资比例:80; | 股东名称:陈垚旺、出资额:40、出资比例:80;股东名称:林琼莲、出资额:10、出资比例:20; | 2016-09-09 |
审批项目 | 陈垚旺 4000(万元)80% 林琼莲 1000(万元)20% | 林琼莲 10(万元)20% 陈垚旺 40(万元)80% | 2016-09-09 |
注册资本 | 5000( + 9900% ) | 50 | 2016-09-09 |
章程 | | | 2016-09-09 |
股东(投资人) | 陈垚旺 4000(万元) 80% 林琼莲 1000(万元) 20% | 林琼莲 10(万元) 20% 陈垚旺 40(万元) 80% | 2016-09-09 |
审批项目 | 规划审批文件 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 规划审批文件 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-09-09 |
经营范围 | 珠宝首饰的批发;工艺品的销售;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^黄金、白银、铂金及其制品的销售、回收。 | 珠宝首饰的批发;国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 2016-09-09 |
注册资本 | 人民币5000 万元 | 人民币50 万元 | 2016-09-09 |
住所 | 深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道布吉段2102号佳兆业大都汇大厦C座1406B | 深圳市罗湖区笋岗街道文锦北路1155号美景大厦东座301 | 2016-08-31 |
住所 | 深圳市罗湖区笋岗街道文锦北路1155号美景大厦东座301 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路特力大厦1405 | 2016-07-18 |
高管人员 | 林琼莲(监事) 陈垚旺(总经理) 陈垚旺(执行(常务)董事) | 张君(监事) 游经艳(执行(常务)董事) 游经艳(总经理) | 2016-07-12 |
董事成员 | 林琼莲(监事) 陈垚旺(总经理) 陈垚旺(执行(常务)董事) | 张君(监事) 游经艳(执行(常务)董事) 游经艳(总经理) | 2016-07-12 |
章程 | | | 2016-07-12 |
监事成员 | 林琼莲(监事) 陈垚旺(总经理) 陈垚旺(执行(常务)董事) | 张君(监事) 游经艳(执行(常务)董事) 游经艳(总经理) | 2016-07-12 |
股东(投资人) | 林琼莲 10(万元) 20% 陈垚旺 40(万元) 80% | 张君 10(万元) 20% 游经艳 40(万元) 80% | 2016-07-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-07-07 |
一照一码升级 | | | 2016-07-07 |
法定代表人(负责人) | 陈垚旺 | 游经艳 | 2016-07-07 |