变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事长或执行董事成员 | 张文智(执行董事), [新增]
张文智(总经理) [新增] | 崔淑瑞(总经理), [退出]
崔淑瑞(执行董事) [退出] | 2022-06-09 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-09 |
总经理 | 张文智(执行董事), [新增]
张文智(总经理) [新增] | 崔淑瑞(总经理), [退出]
崔淑瑞(执行董事) [退出] | 2022-06-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-31 | 2021-01-25 | 2022-06-09 |
指定联系人 | 张文智 | - | 2022-06-09 |
成员 | 张文智(执行董事),张文智(总经理) | 崔淑瑞(总经理),崔淑瑞(执行董事) | 2022-06-09 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 新民厚德互娱网络科技有限公司 20000(万元)100% | 天津艾盈广告传媒有限公司 20000(万元)100% | 2022-06-09 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 张文智 | 崔淑瑞 | 2022-06-09 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-04 |
成员 | 崔淑瑞(总经理),崔淑瑞(执行董事) | 周涛(执行董事),周涛(总经理) | 2021-02-04 |
董事长或执行董事成员 | 崔淑瑞(总经理), [新增]
崔淑瑞(执行董事) [新增] | 周涛(执行董事), [退出]
周涛(总经理) [退出] | 2021-02-04 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-02-04 |
升级换照 | - | - | 2021-02-04 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天津艾盈广告传媒有限公司 20000(万元)100% | 周涛 20000(万元)100% | 2021-02-04 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 崔淑瑞 | 周涛 | 2021-02-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-25 | 2019-01-10 | 2021-02-04 |
总经理 | 崔淑瑞(总经理), [新增]
崔淑瑞(执行董事) [新增] | 周涛(执行董事), [退出]
周涛(总经理) [退出] | 2021-02-04 |
成员 | 周涛(总经理),周涛(执行董事),徐健东(监事) | 徐健东(执行董事),周涛(监事),徐健东(总经理) | 2019-01-18 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周涛 20000(万元)100% | 徐健东 18000(万元)90% 周涛 2000(万元)10% | 2019-01-18 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 周涛 | 徐健东 | 2019-01-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 总经理:周涛;
董事长:周涛;
股东:;
监事:徐健东;
法定代表人:周涛; | 董事长:徐健东;
股东:徐健东;
股东:周涛;
监事:周涛;
总经理:徐健东;
法定代表人:徐健东; | 2019-01-18 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-01-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:周涛 [新增]
执行董事:周涛 [新增]
监事:徐健东 [新增] | 执行董事:徐健东 [退出]
监事:周涛 [退出]
总经理:徐健东 [退出] | 2019-01-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:周涛、出资额:20000( + 900% )、出资比例:100; | 股东名称:徐健东、出资额:18000、出资比例:90; [退出]
股东名称:周涛、出资额:2000、出资比例:10; | 2019-01-18 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1120 | 2019-01-18 |
章程备案 | 2019-01-10 | 2017-05-19 | 2019-01-18 |
成员 | 徐健东(总经理),徐健东(执行董事),周涛(监事) | 宋小岛(董事长),杨军(总经理),宋健(董事),宋超(监事),杨军(董事) | 2017-05-19 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 徐健东 18000(万元)90% 周涛 2000(万元)10% | 深圳市兴和网腾电子商务有限公司 18000(万元)90% 君王(深圳)投资有限公司 2000(万元)10% | 2017-05-19 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 徐健东 | 宋小岛 | 2017-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:徐健东、出资额:18000、出资比例:90; [新增]
股东名称:周涛、出资额:2000、出资比例:10; [新增] | 股东名称:深圳市兴和网腾电子商务有限公司、出资额:18000、出资比例:90; [退出]
股东名称:君王(深圳)投资有限公司、出资额:2000、出资比例:10; [退出] | 2017-05-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:徐健东 [新增]
总经理:徐健东 [新增]
监事:周涛 [新增] | 董事:宋健 [退出]
监事:宋超 [退出]
董事:杨军 [退出]
总经理:杨军 [退出]
董事长:宋小岛 [退出] | 2017-05-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;
股东:;
董事长:徐健东;
监事:周涛;
总经理:徐健东;
法定代表人:徐健东; | 董事长:宋小岛;
总经理:杨军;
法定代表人:宋小岛;
其他:宋健;
股东:君王(深圳)投资有限公司;
监事:宋超;
其他:杨军;
股东:深圳市兴和网腾电子商务有限公司; | 2017-05-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-19 | 2017-02-10 | 2017-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:徐健东,出资额:18000,出资比例:90 [新增]
名称:周涛,出资额:2000,出资比例:10 [新增] | 名称:深圳市兴和网腾电子商务有限公司,出资额:18000,出资比例:90 [退出]
名称:君王(深圳)投资有限公司,出资额:2000,出资比例:10 [退出] | 2017-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 徐健东(执行董事) [新增] | 宋小岛(董事长) [退出] | 2017-05-19 |
其他董事信息 | - | 宋健(董事)
杨军(董事) | 2017-05-19 |
监事信息 | 周涛(监事) [新增] | 宋超(监事) [退出] | 2017-05-19 |
总经理 | 徐健东(总经理) [新增] | 杨军(总经理) [退出] | 2017-05-19 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区桂园街道红岭中路都汇中心25-01 | 深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦十三楼AF区 | 2017-05-19 |
注册资本(万元) | 20000( + 3900% ) | 500 | 2017-02-14 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 永续经营 | 自1997-07-16至2027-07-16 | 2017-02-14 |
成员 | 宋超(监事),杨军(董事),宋小岛(董事长),宋健(董事) | 李建军(监事),杨军(董事) | 2017-02-14 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 君王(深圳)投资有限公司 2000(万元)10% 深圳市兴和网腾电子商务有限公司 18000(万元)90% | 李林 245(万元)49% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元)1% 刘菁 200(万元)40% | 2017-02-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:君王(深圳)投资有限公司、出资额:2000、出资比例:10; [新增]
股东名称:深圳市兴和网腾电子商务有限公司、出资额:18000、出资比例:90; [新增] | 股东名称:李林、出资额:245、出资比例:49; [退出]
股东名称:刘菁、出资额:200、出资比例:40; [退出]
股东名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司、出资额:5、出资比例:1; [退出] | 2017-02-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:宋超 [新增]
董事:杨军
董事长:宋小岛 [新增]
董事:宋健 [新增] | 监事:李建军 [退出]
董事:杨军 | 2017-02-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1997-07-16,, | 1997-07-16,2027-07-16,30 | 2017-02-14 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 永续经营 | 从1997-07-16至2027-07-16 | 2017-02-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:君王(深圳)投资有限公司,出资额:2000,出资比例:10 [新增]
名称:深圳市兴和网腾电子商务有限公司,出资额:18000,出资比例:90 [新增] | 名称:李林,出资额:245,出资比例:49 [退出]
名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司,出资额:5,出资比例:1 [退出]
名称:刘菁,出资额:200,出资比例:40 [退出] | 2017-02-14 |
董事长或执行董事成员 | 宋小岛(董事长) | - | 2017-02-14 |
其他董事信息 | 宋健(董事) [新增]
杨军(董事) | 杨军(董事) | 2017-02-14 |
监事信息 | 宋超(监事) [新增] | 李建军(监事) [退出] | 2017-02-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20000( + 3900% ) | 500 | 2017-02-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-10 | 1900-01-01 | 2017-02-14 |
监事成员 | 邹桂炳(董事) [新增]
骆基平(董事) [新增]
吕继生(监事) [新增]
刘菁(董事长) [新增]
刘菁(董事) [新增] | 李建军(监事) [退出]
杨军(董事) [退出]
宋小岛(董事长) [退出]
杨军(总经理) [退出]
邹开华(董事) [退出] | 2017-02-14 |
董事成员 | 邹桂炳(董事) [新增]
骆基平(董事) [新增]
吕继生(监事) [新增]
刘菁(董事长) [新增]
刘菁(董事) [新增] | 李建军(监事) [退出]
杨军(董事) [退出]
宋小岛(董事长) [退出]
杨军(总经理) [退出]
邹开华(董事) [退出] | 2017-02-14 |
股东(投资人) | 徐健东 18000(万元) 90% [新增]
周涛 2000(万元) 10% [新增] | 君王(深圳)投资有限公司 50(万元) 10% [退出]
李林 245(万元) 49% [退出]
刘菁 200(万元) 40% [退出]
深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元) 1% [退出] | 2017-02-14 |
董事成员 | 宋健(董事) [新增]
宋超(监事) [新增]
杨军(董事)
杨军(总经理)
宋小岛(董事长) | 杨军(总经理)
邹开华(董事) [退出]
宋小岛(董事长)
杨军(董事)
李建军(监事) [退出] | 2017-02-14 |
监事成员 | 宋健(董事) [新增]
宋超(监事) [新增]
杨军(董事)
杨军(总经理)
宋小岛(董事长) | 杨军(总经理)
邹开华(董事) [退出]
宋小岛(董事长)
杨军(董事)
李建军(监事) [退出] | 2017-02-14 |
股东(投资人) | 君王(深圳)投资有限公司 2000( + 3900% )(万元) 10%
深圳市兴和网腾电子商务有限公司 18000(万元) 90% [新增] | 君王(深圳)投资有限公司 50(万元) 10%
深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元) 1% [退出]
李林 245(万元) 49% [退出]
刘菁 200(万元) 40% [退出] | 2017-02-14 |
注册资本 | 人民币20000 万元( + 3900% ) | 人民币500 万元 | 2017-02-14 |
经营期限 | 永续经营 | 自1997年7月16日起至2027年7月16日止 | 2017-02-14 |
注册资本 | 人民币20000 万元 | 人民币500 万元 | 2017-02-14 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-14 |
股东(投资人) | 君王(深圳)投资有限公司 2000(万元) 10% 深圳市兴和网腾电子商务有限公司 18000(万元) 90% | 君王(深圳)投资有限公司 50(万元) 10% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元) 1% 李林 245(万元) 49% 刘菁 200(万元) 40% | 2017-02-14 |
董事成员 | 宋健(董事) 宋超(监事) 杨军(董事) 杨军(总经理) 宋小岛(董事长) | 杨军(总经理) 邹开华(董事) 宋小岛(董事长) 杨军(董事) 李建军(监事) | 2017-02-14 |
监事成员 | 宋健(董事) 宋超(监事) 杨军(董事) 杨军(总经理) 宋小岛(董事长) | 杨军(总经理) 邹开华(董事) 宋小岛(董事长) 杨军(董事) 李建军(监事) | 2017-02-14 |
董事成员 | 杨军(总经理) 邹开华(董事) 宋小岛(董事长) 杨军(董事) 李建军(监事) | 吕继生(监事) 骆基平(董事) 邹桂炳(董事) 刘菁(董事长) 刘菁(总经理) | 2016-03-11 |
高管人员 | 杨军(总经理) 邹开华(董事) 宋小岛(董事长) 杨军(董事) 李建军(监事) | 吕继生(监事) 骆基平(董事) 邹桂炳(董事) 刘菁(董事长) 刘菁(总经理) | 2016-03-11 |
一照一码升级 | | | 2016-03-11 |
监事成员 | 杨军(总经理) 邹开华(董事) 宋小岛(董事长) 杨军(董事) 李建军(监事) | 吕继生(监事) 骆基平(董事) 邹桂炳(董事) 刘菁(董事长) 刘菁(总经理) | 2016-03-11 |
股东(投资人) | 君王(深圳)投资有限公司 50(万元) 10% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元) 1% 李林 245(万元) 49% 刘菁 200(万元) 40% | 刘菁 200(万元) 40% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 300(万元) 60% | 2016-03-11 |
统一社会信用代码 | J | - | 2016-03-11 |
成员 | 杨军(董事),宋小岛(董事长),杨军(总经理),李建军(监事),邹开华(董事) | 刘菁(总经理),骆基平(董事),邹桂炳(董事),刘菁(董事长),吕继生(监事) | 2016-03-11 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘菁 200(万元)40% 君王(深圳)投资有限公司 50(万元)10% 李林 245(万元)49% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5(万元)1% | 刘菁 200(万元)40% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 300(万元)60% | 2016-03-11 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 宋小岛 | 刘菁 | 2016-03-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:李林;
其他董事:邹开华;
监事:李建军;
股东:刘菁;
法定代表人:宋小岛;
其他董事:杨军;
董事长:宋小岛;
总经理:杨军; | 监事:吕继生;
股东:刘菁;
其他董事:邹桂炳;
其他董事:骆基平;
董事长:刘菁;
总经理:刘菁;
法定代表人:刘菁; | 2016-03-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司、出资额:5( - 98.33333% )、出资比例:1;
股东名称:君王(深圳)投资有限公司、出资额:50、出资比例:10; [新增]
股东名称:刘菁、出资额:200、出资比例:40;
股东名称:李林、出资额:245、出资比例:49; [新增] | 股东名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司、出资额:300、出资比例:60;
股东名称:刘菁、出资额:200、出资比例:40; | 2016-03-11 |
其他事项备案 | J | - | 2016-03-11 |
监事信息 | 李建军(监事) [新增] | 吕继生(监事) [退出] | 2016-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 宋小岛(董事长) [新增] | 刘菁(董事长) [退出] | 2016-03-11 |
高管人员 | 杨军(总经理) [新增] | 刘菁(总经理) [退出] | 2016-03-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:李林,出资额:245,出资比例:49 [新增]
名称:刘菁,出资额:200,出资比例:40
名称:君王(深圳)投资有限公司,出资额:50,出资比例:10 [新增]
名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司,出资额:5( - 98.33333% ),出资比例:1 | 名称:刘菁,出资额:200,出资比例:40
名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司,出资额:300,出资比例:60 | 2016-03-11 |
股东(投资人) | 君王(深圳)投资有限公司 50(万元) 10% [新增]
李林 245(万元) 49% [新增]
刘菁 200(万元) 40%
深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 5( - 98.33333% )(万元) 1% | 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 300(万元) 60%
刘菁 200(万元) 40% | 2016-03-11 |
监事成员 | 李建军(监事) [新增]
杨军(董事) [新增]
宋小岛(董事长) [新增]
杨军(总经理) [新增]
邹开华(董事) [新增] | 刘菁(董事长) [退出]
刘菁(总经理) [退出]
骆基平(董事) [退出]
邹桂炳(董事) [退出]
吕继生(监事) [退出] | 2016-03-11 |
高管人员 | 李建军(监事) [新增]
杨军(董事) [新增]
宋小岛(董事长) [新增]
杨军(总经理) [新增]
邹开华(董事) [新增] | 刘菁(董事长) [退出]
刘菁(总经理) [退出]
骆基平(董事) [退出]
邹桂炳(董事) [退出]
吕继生(监事) [退出] | 2016-03-11 |
董事成员 | 李建军(监事) [新增]
杨军(董事) [新增]
宋小岛(董事长) [新增]
杨军(总经理) [新增]
邹开华(董事) [新增] | 刘菁(董事长) [退出]
刘菁(总经理) [退出]
骆基平(董事) [退出]
邹桂炳(董事) [退出]
吕继生(监事) [退出] | 2016-03-11 |
住所 | 深圳市福田区福田街道深南大道4009号投资大厦十三楼AF区 | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园20栋103号 | 2016-03-11 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-11 |
法定代表人(负责人) | 宋小岛 | 刘菁 | 2016-03-11 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-05-20 |
商事登记换照 | - | - | 2014-05-20 |
商事登记换照 | | | 2014-05-20 |
其他事项备案 | | 52 | 2011-12-26 |
注册号/注册号升级 | | 52 | 2011-12-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1997-07-16,2027-07-16 | 1997-07-16,2007-07-16 | 2007-07-04 |
其他事项备案 | 2027-07-16 | 2007-07-16 | 2007-07-04 |
期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) | 自1997-07-16至2027-07-16 | 自1997-07-16至2007-07-16 | 2007-07-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 从1997-07-16至2027-07-16 | 从1997-07-16至2007-07-16 | 2007-07-04 |
证照有效期限 | 2027-07-16 | 2007-07-16 | 2007-07-04 |
其他事项备案 | 52 | 27936243-8 | 1999-01-27 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区新洲南路金地海景花园20栋103号 | 深圳市罗湖区南湖路粤海花园芙蓉阁九楼F室 | 1999-01-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:刘菁,出资额:200,出资比例:40
名称:深圳市瑞茂泰投资发展有限公司,出资额:300,出资比例:60 [名称变更] | 名称:刘菁,出资额:200,出资比例:40
名称:深圳市肇信投资发展有限公司,出资额:300,出资比例:60 | 1999-01-27 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘菁 200(万元)40% 深圳市瑞茂泰投资发展有限公司 300(万元)60% | 刘菁 200(万元)40% 深圳市肇信投资发展有限公司 300(万元)60% | 1999-01-27 |
注册号/注册号升级 | 52 | 27936243-8 | 1999-01-27 |
其他事项备案 | - | - | 1998-04-17 |