变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
名称 | 济南三强五金有限公司 | 深圳市三强五金有限公司 | 2021-11-12 |
- | 一般项目:金属材料销售;五金产品零售;五金产品批发;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;橡胶制品销售;塑料制品销售;电子产品销售;建筑材料销售;可穿戴智能设备销售;国内贸易代理;五金产品制造;通信设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);办公设备耗材销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防器材销售;金属制品销售;电子专用设备销售;针纺织品及原料销售;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销售;日用百货销售;美发饰品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;特种劳动防护用品销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;第一类医疗器械销售;服装服饰批发;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;卫生陶瓷制品销售;日用玻璃制品销售;茶具销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般经营项目:五金产品、不锈钢制品、通信设备、机箱、机柜、数据连接器的销售;橡胶制品、塑胶制品、电子产品、变频器、工控产品、建筑材料、平板电脑、可穿戴设备的销售;国内贸易,经营进出口业务。许可经营项目:五金产品、不锈钢制品、通讯设备、机箱、机柜、数据连接器的生产。 | 2021-11-12 |
- | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路36号鑫苑国际城市花园2号楼1-320 | 深圳市南山区西丽街道新围社区官龙村第二工业区3栋306 | 2021-11-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-27 |
成员 | 耿虎(执行董事),管衍彬(监事),耿虎(总经理) | 何成涛(执行董事),何成涛(总经理),杨洪波(监事) | 2021-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-23 | 2021-04-27 | 2021-07-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-27 |
投资人 | 耿虎 50(万元)50%管衍彬 50(万元)50% | 何成涛 100(万元)100% | 2021-07-27 |
监事信息 | 耿虎(执行董事), [新增]
管衍彬(监事), [新增]
耿虎(总经理) [新增] | 何成涛(执行董事), [退出]
何成涛(总经理), [退出]
杨洪波(监事) [退出] | 2021-07-27 |
总经理 | 耿虎(执行董事), [新增]
管衍彬(监事), [新增]
耿虎(总经理) [新增] | 何成涛(执行董事), [退出]
何成涛(总经理), [退出]
杨洪波(监事) [退出] | 2021-07-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-07-27 |
负责人 | 耿虎 | 何成涛 | 2021-07-27 |
董事长或执行董事成员 | 耿虎(执行董事), [新增]
管衍彬(监事), [新增]
耿虎(总经理) [新增] | 何成涛(执行董事), [退出]
何成涛(总经理), [退出]
杨洪波(监事) [退出] | 2021-07-27 |
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2021-04-28 |
章程修正案 | - | - | 2021-04-28 |
投资人 | 何成涛 100(万元)100% | 何成涛 50(万元)100% | 2021-04-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-27 | 2021-04-26 | 2021-04-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-04-26 | 2018-04-08 | 2021-04-27 |
地址 | 深圳市南山区西丽街道新围社区官龙村第二工业区3栋306 | 深圳市龙华新区龙华街道清泉路金博龙工业园E栋厂房10楼C区 | 2021-04-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-08 | 2017-12-22 | 2018-04-11 |
监事信息 | 杨洪波(监事) [新增] | 陈峰(监事) [退出] | 2018-04-11 |
成员 | 杨洪波(监事) | 陈峰(监事) | 2018-04-11 |
高级管理人员备案 | 监事:杨洪波 [新增] | 监事:陈峰 [退出] | 2018-04-11 |
负责人 | 何成涛 | 赵路军 | 2017-12-26 |
负责人变更 | 法定代表人:何成涛;
股东:;
总经理:何成涛;
董事长:何成涛; | 董事长:赵路军;
股东:朱萌;
股东:陈峰;
股东:赵路军;
法定代表人:赵路军;
总经理:赵路军; | 2017-12-26 |
投资人变更 | 股东名称:何成涛、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:赵路军、出资额:16.670000、出资比例:33.340000; [退出]
股东名称:朱萌、出资额:16.665000、出资比例:33.330000; [退出]
股东名称:陈峰、出资额:16.665000、出资比例:33.330000; [退出] | 2017-12-26 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何成涛 [新增]
总经理:何成涛 [新增] | 执行董事:赵路军 [退出]
总经理:赵路军 [退出] | 2017-12-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-12-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-22 | 1900-01-01 | 2017-12-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-12-26 |
总经理 | 何成涛(总经理) [新增] | 赵路军(总经理) [退出] | 2017-12-26 |
董事长或执行董事成员 | 何成涛(执行董事) [新增] | 赵路军(执行董事) [退出] | 2017-12-26 |
投资人变更 | 名称:何成涛,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:赵路军,出资额:16.67,出资比例:33.34 [退出]
名称:陈峰,出资额:16.665,出资比例:33.33 [退出]
名称:朱萌,出资额:16.665,出资比例:33.33 [退出] | 2017-12-26 |
成员 | 何成涛(执行董事),何成涛(总经理) | 赵路军(执行董事),赵路军(总经理) | 2017-12-26 |
投资人 | 何成涛 50(万元)100% | 赵路军 16.67(万元)33.34% 陈峰 16.665(万元)33.33% 朱萌 16.665(万元)33.33% | 2017-12-26 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2017-12-14 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2017-12-14 |
成员 | 赵路军(执行董事),陈峰(监事),赵路军(总经理) | 陈峰(监事),王勇(执行董事),王勇(总经理) | 2015-05-19 |
投资人 | 陈峰 16.665(万元)33.33% 朱萌 16.665(万元)33.33% 赵路军 16.67(万元)33.34% | 王勇 16.67(万元)33.34% 陈峰 16.665(万元)33.33% 朱萌 16.665(万元)33.33% | 2015-05-19 |
负责人 | 赵路军 | 王勇 | 2015-05-19 |
负责人变更 | 总经理:赵路军;
股东:陈峰;
股东:赵路军;
法定代表人:赵路军;
监事:陈峰;
董事长:赵路军;
股东:朱萌; | 董事长:王勇;
股东:陈峰;
法定代表人:王勇;
监事:陈峰;
股东:王勇;
股东:朱萌;
总经理:王勇; | 2015-05-19 |
高级管理人员备案 | 监事:陈峰
执行董事:赵路军 [新增]
总经理:赵路军 [新增] | 总经理:王勇 [退出]
执行董事:王勇 [退出]
监事:陈峰 | 2015-05-19 |
投资人变更 | 股东名称:陈峰、出资额:16.665000、出资比例:33.330000;
股东名称:赵路军、出资额:16.670000、出资比例:33.340000; [新增]
股东名称:朱萌、出资额:16.665000、出资比例:33.330000; | 股东名称:王勇、出资额:16.670000、出资比例:33.340000; [退出]
股东名称:陈峰、出资额:16.665000、出资比例:33.330000;
股东名称:朱萌、出资额:16.665000、出资比例:33.330000; | 2015-05-19 |
投资人变更 | 名称:陈峰,出资额:16.665,出资比例:33.33
名称:赵路军,出资额:16.67,出资比例:33.34 [新增]
名称:朱萌,出资额:16.665,出资比例:33.33 | 名称:王勇,出资额:16.67,出资比例:33.34 [退出]
名称:陈峰,出资额:16.665,出资比例:33.33
名称:朱萌,出资额:16.665,出资比例:33.33 | 2015-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 赵路军(执行董事) [新增] | 王勇(执行董事) [退出] | 2015-05-19 |
高管人员 | 赵路军(总经理) [新增] | 王勇(总经理) [退出] | 2015-05-19 |
股东 | 陈峰 16.6650(万元) 33.3300%
赵路军 16.6700(万元) 33.3400% [新增]
朱萌 16.6650(万元) 33.3300% | 陈峰 16.6650(万元) 33.3300%
王勇 16.6700(万元) 33.3400% [退出]
朱萌 16.6650(万元) 33.3300% | 2015-05-19 |
高管人员 | 赵路军(执行(常务)董事) [新增]
赵路军(总经理) [新增]
陈峰(监事) | 陈峰(监事)
王勇(总经理) [退出]
王勇(执行(常务)董事) [退出] | 2015-05-19 |
董事成员 | 赵路军(执行(常务)董事) [新增]
赵路军(总经理) [新增]
陈峰(监事) | 陈峰(监事)
王勇(总经理) [退出]
王勇(执行(常务)董事) [退出] | 2015-05-19 |
法定代表人 | 赵路军 | 王勇 | 2015-05-19 |
经营范围 | 五金产品、不锈钢制品、通信设备、机箱、机柜、数据连接器的销售;橡胶制品、塑胶制品、电子产品、变频器、工控产品、建筑材料、平板电脑、可穿戴设备的销售;国内贸易,经营进出口业务。^五金产品、不锈钢制品、通信设备、机箱、机柜、数据连接器的生产。 | 五金产品、不锈钢制品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。^五金产品、不锈钢制品的生产。 | 2015-05-19 |
董事成员 | 赵路军(执行(常务)董事) 赵路军(总经理) 陈峰(监事) | 陈峰(监事) 王勇(总经理) 王勇(执行(常务)董事) | 2015-05-19 |
高管人员 | 赵路军(执行(常务)董事) 赵路军(总经理) 陈峰(监事) | 陈峰(监事) 王勇(总经理) 王勇(执行(常务)董事) | 2015-05-19 |
股东(投资人) | 陈峰 16.6650(万元) 33.3300% 赵路军 16.6700(万元) 33.3400% 朱萌 16.6650(万元) 33.3300% | 陈峰 16.6650(万元) 33.3300% 王勇 16.6700(万元) 33.3400% 朱萌 16.6650(万元) 33.3300% | 2015-05-19 |