深圳市壹莱诺照明有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙华新区龙华街道龙观东路1号望成大厦五楼5818E,我公司主要提供照明产品及设备的技术开发、设计与销售;灯饰、节能设备、光源产品、工艺品、卫浴用品、电子产品、五金制品、电器的销售;国内贸易;货物及技术进出口。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市壹莱诺照明有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐春雄 | 99% | 人民币49.5万元 |
许佳斌 | 1% | 人民币0.5万元 |
深圳市壹莱诺照明有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-07 | 2020-05-19 | 2021-06-07 |
地址 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1038号壹海公寓B座0904 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座2906C | 2021-06-07 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-07 |
指定联系人 | 徐春雄 49.5(万元)99% 许佳斌 0.5(万元)1% | 姚恩东 50(万元)100% | 2020-05-22 |
指定联系人 | 徐春雄 | 姚恩东 | 2020-05-22 |
指定联系人 | 徐春雄(执行董事), 徐春雄(总经理), 许佳斌(监事) | 姚恩东(执行董事), 梁小菊(监事), 姚恩东(总经理) | 2020-05-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-22 |
成员 | 徐春雄(执行董事),徐春雄(总经理),许佳斌(监事) | 姚恩东(执行董事),梁小菊(监事),姚恩东(总经理) | 2020-05-22 |
指定联系人 | 徐春雄 | null | 2020-05-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-19 | 2020-05-15 | 2020-05-22 |
负责人 | 徐春雄 [新增] | 姚恩东 [退出] | 2020-05-22 |
总经理 | 徐春雄(执行董事), [新增] 徐春雄(总经理), [新增] 许佳斌(监事) [新增] | 姚恩东(执行董事), [退出] 梁小菊(监事), [退出] 姚恩东(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
董事长或执行董事成员 | 徐春雄(执行董事), [新增] 徐春雄(总经理), [新增] 许佳斌(监事) [新增] | 姚恩东(执行董事), [退出] 梁小菊(监事), [退出] 姚恩东(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
投资人 | 徐春雄 49.5(万元)99% [新增] 许佳斌 0.5(万元)1% [新增] | 姚恩东 50(万元)100% [退出] | 2020-05-22 |
监事信息 | 徐春雄(执行董事), [新增] 徐春雄(总经理), [新增] 许佳斌(监事) [新增] | 姚恩东(执行董事), [退出] 梁小菊(监事), [退出] 姚恩东(总经理) [退出] | 2020-05-22 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-22 |
地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座2906C | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区富裕新村19号102 | 2020-05-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-15 | 2018-09-06 | 2020-05-19 |
章程修正案 | - | - | 2020-05-19 |
升级换照 | - | - | 2020-05-19 |
章程备案 | 2018-09-06 | 1900-01-01 | 2018-09-10 |
地址变更 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区富裕新村19号102 | 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路1号望成大厦五楼5818E | 2018-09-10 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2016-06-24 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-24 |
其他事项备案 | *****A | - | 2016-06-24 |
一照一码升级 | - | - | 2016-06-24 |
一照一码升级 | 2016-06-24 | ||
一照一码换照 | 2016-06-24 | ||
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道龙观东路1号望成大厦五楼5818E | 深圳市龙华新区龙华街道布龙路宝龙大厦1101 | 2015-06-29 |
实收资本 | 50 | 0 | 2014-04-23 |
实收资本 | 人民币50万元 | 人民币0万元 | 2014-04-23 |
深圳市壹莱诺照明有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
梁小菊 | 监事 |
姚恩东 | 执行(常务)董事 |
姚恩东 | 总经理 |
本页是 [深圳市壹莱诺照明有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。