深圳三易智能科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2046号宝丽大厦B座5A,我公司主要提供计算机软硬件、智能硬件设备的技术开发与销售;计算机网络工程;计算机网络及其软件的技术开发与销售;物业管理;国内贸易^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2046号宝丽大厦B座5A
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 汤健
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳三易智能科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄波 | 95% | 人民币950万元 |
于明石 | 5% | 人民币50万元 |
深圳三易智能科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-10 | 2020-10-26 | 2021-12-15 |
指定联系人 | 黄波 | 汤健 | 2021-12-15 |
成员 | 黄波(总经理),黄波(执行董事),于明石(监事) | 关永臣(监事),高德明(总经理),汤健(执行董事) | 2021-12-15 |
投资人 | 于明石 50(万元)5% 黄波 950(万元)95% | 高德明 400(万元)40% 高翔 550(万元)55% 于明石 50(万元)5% | 2021-12-15 |
负责人 | 黄波 | 高德明 | 2021-12-15 |
成员 | 高德明(总经理) | 刘清华(总经理) | 2020-10-29 |
投资人 | 高德明 400(万元)40% [新增] 于明石 50(万元)5% 高翔 550(万元)55% | 关永臣 400(万元)40% [退出] 于明石 50(万元)5% 高翔 550(万元)55% | 2020-10-29 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-29 |
股权和公证书 | - | - | 2020-10-29 |
总经理 | 高德明(总经理) [新增] | 刘清华(总经理) [退出] | 2020-10-29 |
负责人 | 高德明 [新增] | 刘清华 [退出] | 2020-10-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-26 | 2019-10-10 | 2020-10-29 |
地址 | 深圳市宝安区西乡街道臣田社区臣田定军山电影文化科技创意园B栋611-3 | 深圳市宝安区新安街道留仙大道2号汇聚创新园A座211 | 2020-10-29 |
负责人 | 刘清华 | 陈辉 | 2019-10-11 |
成员 | 刘清华(总经理) | 陈辉(总经理) | 2019-10-11 |
成员 | 刘清华 | 陈辉 | 2019-10-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-10-11 |
章程备案 | 2019-10-10 | 2019-02-22 | 2019-10-11 |
负责人变更 | - | - | 2019-10-11 |
投资人 | 关永臣 400(万元)40% 高翔 550(万元)55% 于明石 50(万元)5% | 高翔 550(万元)55% 汤健 200(万元)20% 关永臣 200(万元)20% 于明石 50(万元)5% | 2019-03-20 |
成员 | 关永臣(监事) | 杨涛(监事) | 2019-03-20 |
成员 | 于明石 50(万元)5% 高翔 550(万元)55% 关永臣 400(万元)40% | 于明石 50(万元)5% 汤健 200(万元)20% 高翔 550(万元)55% 关永臣 200(万元)20% | 2019-03-20 |
投资人变更 | 股东名称:关永臣、出资额:400( + 100% )、出资比例:40; 股东名称:于明石、出资额:50、出资比例:5; 股东名称:高翔、出资额:550、出资比例:55; | 股东名称:高翔、出资额:550、出资比例:55; 股东名称:于明石、出资额:50、出资比例:5; 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:汤健、出资额:200、出资比例:20; [退出] | 2019-03-20 |
高级管理人员备案 | 监事:关永臣 [新增] | 监事:杨涛 [退出] | 2019-03-20 |
章程备案 | 2019-02-22 | 2018-02-05 | 2019-03-20 |
负责人 | 陈辉 | 汤健 | 2018-06-28 |
成员 | 陈辉 | 汤健 | 2018-06-28 |
成员 | 陈辉(总经理) | 汤健(总经理) | 2018-06-28 |
负责人变更 | 法定代表人:陈辉; 总经理:陈辉; | 总经理:汤健; 法定代表人:汤健; | 2018-06-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈辉 [新增] | 总经理:汤健 [退出] | 2018-06-28 |
总经理 | 陈辉(总经理) [新增] | 汤健(总经理) [退出] | 2018-06-28 |
投资人 | 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% 于明石 50(万元)5% 高翔 550(万元)55% | 高翔 600(万元)60% 汤健 200(万元)20% 关永臣 200(万元)20% | 2018-02-05 |
股东 | 高翔 550( - 8.33333% )(万元)55% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% 于明石 50(万元)5% [新增] | 高翔 600(万元)60% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% | 2018-02-05 |
投资人变更 | 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:高翔、出资额:550( - 8.33333% )、出资比例:55; 股东名称:于明石、出资额:50、出资比例:5; [新增] 股东名称:汤健、出资额:200、出资比例:20; | 股东名称:高翔、出资额:600、出资比例:60; 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:汤健、出资额:200、出资比例:20; | 2018-02-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-02-05 | 2017-12-28 | 2018-02-05 |
投资人变更 | 名称:关永臣,出资额:200,出资比例:20 名称:汤健,出资额:200,出资比例:20 名称:于明石,出资额:50,出资比例:5 [新增] 名称:高翔,出资额:550( - 8.33333% ),出资比例:55 | 名称:高翔,出资额:600,出资比例:60 名称:汤健,出资额:200,出资比例:20 名称:关永臣,出资额:200,出资比例:20 | 2018-02-05 |
投资人 | 高翔 600(万元)60% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% | 汤健 200(万元)20% 高翔 400(万元)40% 关永臣 200(万元)20% 赵新跃 200(万元)20% | 2017-12-28 |
股东 | 高翔 600( + 50% )(万元)60% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% | 赵新跃 200(万元)20% [退出] 高翔 400(万元)40% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% | 2017-12-28 |
投资人变更 | 股东名称:高翔、出资额:600( + 50% )、出资比例:60; 股东名称:汤健、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; | 股东名称:汤健、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:赵新跃、出资额:200、出资比例:20; [退出] 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; 股东名称:高翔、出资额:400、出资比例:40; | 2017-12-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-28 | 2017-07-03 | 2017-12-28 |
投资人变更 | 名称:高翔,出资额:600( + 50% ),出资比例:60 名称:关永臣,出资额:200,出资比例:20 名称:汤健,出资额:200,出资比例:20 | 名称:汤健,出资额:200,出资比例:20 名称:高翔,出资额:400,出资比例:40 名称:关永臣,出资额:200,出资比例:20 名称:赵新跃,出资额:200,出资比例:20 [退出] | 2017-12-28 |
投资人 | 赵新跃 200(万元)20% 高翔 400(万元)40% 关永臣 200(万元)20% 汤健 200(万元)20% | 汤健 325(万元)32.50% 高翔 675(万元)67.50% | 2017-07-11 |
股东 | 高翔 400( - 40.74074% )(万元)40% 汤健 200( - 38.46154% )(万元)20% 赵新跃 200(万元)20% [新增] 关永臣 200(万元)20% [新增] | 高翔 675(万元)67.50% 汤健 325(万元)32.50% | 2017-07-11 |
投资人变更 | 股东名称:赵新跃、出资额:200、出资比例:20; [新增] 股东名称:汤健、出资额:200( - 38.46154% )、出资比例:20; 股东名称:关永臣、出资额:200、出资比例:20; [新增] 股东名称:高翔、出资额:400( - 40.74074% )、出资比例:40; | 股东名称:汤健、出资额:325、出资比例:32.500000; 股东名称:高翔、出资额:675、出资比例:67.500000; | 2017-07-11 |
投资人变更 | 名称:赵新跃,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:高翔,出资额:400( - 40.74074% ),出资比例:40 名称:关永臣,出资额:200,出资比例:20 [新增] 名称:汤健,出资额:200( - 38.46154% ),出资比例:20 | 名称:汤健,出资额:325,出资比例:32.5 名称:高翔,出资额:675,出资比例:67.5 | 2017-07-11 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道留仙大道2号汇聚创新园A座211 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆7号楼12层20号房 | 2017-07-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-03 | 2017-03-10 | 2017-07-11 |
投资人 | 高翔 675(万元)67.50% 汤健 325(万元)32.50% | 杨涛 32.5(万元)32.50% 杨元发 35(万元)35% 汤健 32.5(万元)32.50% | 2017-03-30 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-03-30 |
投资人变更 | 股东名称:高翔、出资额:675、出资比例:67.500000; [新增] 股东名称:汤健、出资额:325( + 900% )、出资比例:32.500000; | 股东名称:杨涛、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; [退出] 股东名称:汤健、出资额:32.500000、出资比例:32.500000; 股东名称:杨元发、出资额:35、出资比例:35; [退出] | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-10 | 2017-02-22 | 2017-03-30 |
投资人变更 | 名称:高翔,出资额:675,出资比例:67.5 [新增] 名称:汤健,出资额:325( + 900% ),出资比例:32.5 | 名称:杨涛,出资额:32.5,出资比例:32.5 [退出] 名称:杨元发,出资额:35,出资比例:35 [退出] 名称:汤健,出资额:32.5,出资比例:32.5 | 2017-03-30 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2017-03-30 |
股东 | 高翔 400(万元) 40% [新增] 汤健 200( + 515.38462% )(万元) 20% 赵新跃 200(万元) 20% [新增] 关永臣 200(万元) 20% [新增] | 杨元发 35(万元) 35% [退出] 杨涛 32.5000(万元) 32.5000% [退出] 汤健 32.5000(万元) 32.5000% | 2017-03-30 |
股东 | 汤健 325( + 900% )(万元) 32.5000% 高翔 675(万元) 67.5000% [新增] | 杨元发 35(万元) 35% [退出] 杨涛 32.5000(万元) 32.5000% [退出] 汤健 32.5000(万元) 32.5000% | 2017-03-30 |
注册资本 | 人民币1000 万元( + 900% ) | 人民币100 万元 | 2017-03-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-22 | 1900-01-01 | 2017-02-22 |
章程 | - | - | 2017-02-22 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆7号楼12层20号房 | 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路2046号宝丽大厦B座5A | 2017-02-22 |
经营范围 | 计算机软硬件、智能硬件设备的技术开发与销售;计算机网络工程;计算机网络及其软件的技术开发与销售;物业管理;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 计算机软硬件、酒店设备的销售;计算机网络工程;计算机网络及其软件的技术开发与销售;物业管理;国内贸易(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。^ | 2015-11-10 |
名称 | 深圳三易智能科技有限公司 | 易客易租(深圳)科技有限公司 | 2015-11-10 |
经营范围 | 计算机软硬件、酒店设备的销售;计算机网络工程;计算机网络及其软件的技术开发与销售;物业管理;国内贸易(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。^ | 计算机软硬件、智能硬件设备的技术开发与销售;计算机网络工程;计算机网络及其软件的技术开发与销售;物业管理;国内贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^ | 2015-11-10 |
名称 | 易客易租(深圳)科技有限公司 | 深圳三易智能科技有限公司 | 2015-11-10 |
本页是 [深圳三易智能科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。