深圳市天羽科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业园第1号宿舍楼105、106号,我公司主要提供PCB板的技术开发、检测及销售。^
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业园第1号宿舍楼105、106号
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱磊
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市天羽科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
朱磊 | 60% | 人民币180.0万元 |
陈浩 | 40% | 人民币120.0万元 |
深圳市天羽科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区共和第四工业区A4栋A6单元六层654-659 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区共和第四工业区A4栋A6单元六层664-666 | 2019-11-27 |
章程备案 | 2019-11-15 | 2018-08-13 | 2019-11-27 |
注册资本 | 300 人民币( + 500% ) | 50 人民币 | 2018-08-15 |
投资人 | 朱磊 180(万元)60% 陈浩 120(万元)40% | 陈浩 50(万元)100% | 2018-08-15 |
投资人变更 | 股东名称:朱磊、出资额:180、出资比例:60; [新增] 股东名称:陈浩、出资额:120( + 140% )、出资比例:40; | 股东名称:陈浩、出资额:50、出资比例:100; | 2018-08-15 |
投资人变更 | 名称:朱磊,出资额:180,出资比例:60 [新增] 名称:陈浩,出资额:120( + 140% ),出资比例:40 | 名称:陈浩,出资额:50,出资比例:100 | 2018-08-15 |
注册资本变更 | 300人民币( + 500% ) | 50人民币 | 2018-08-15 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-08-15 |
一般经营项目 | PCB板的技术开发、销售;钻孔耗材、垫片、铝片、电子材料、激光照排片、感红光胶片、菲林的销售;电气设备、智能设备的研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | PCB板的技术开发、销售;电子材料、激光照排片、感红光胶片、菲林的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2018-08-15 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2018-08-15 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2018-08-15 |
章程备案 | 2018-08-13 | 2018-08-03 | 2018-08-15 |
许可经营 | PCB板的检测。 | - | 2018-08-08 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2018-08-08 |
其他事项备案 | 工商联络员:朱磊; | 工商联络员:朱磊; | 2018-08-08 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2018-08-08 |
许可经营项目 | PCB板的检测。 | - | 2018-08-08 |
指定联系人 | 朱磊 | 朱磊 | 2018-08-08 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2018-08-08 |
一般经营项目 | PCB板的技术开发、销售;电子材料、激光照排片、感红光胶片、菲林的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | PCB板的技术开发、检测及销售。 | 2018-08-08 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道共和社区共和第四工业区A4栋A6单元六层664-666 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道68号晶辉工业区D栋三楼东 | 2018-08-08 |
章程备案 | 2018-08-03 | 1900-01-01 | 2018-08-08 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-10-19 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-10-19 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-10-19 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道新和大道68号晶辉工业区D栋三楼东 | 深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业园第1号宿舍楼105、106号 | 2016-10-19 |
成员 | 陈浩(监事),朱磊(总经理),朱磊(执行董事) | 韦健(执行董事),陈浩(监事),韦健(总经理) | 2016-04-29 |
负责人 | 朱磊 | 韦健 | 2016-04-29 |
高管人员 | 韦健(总经理) 陈浩(监事) 韦健(执行(常务)董事) | 陈浩(监事) 朱磊(执行(常务)董事) 朱磊(总经理) | 2016-04-29 |
董事成员 | 韦健(总经理) 陈浩(监事) 韦健(执行(常务)董事) | 陈浩(监事) 朱磊(执行(常务)董事) 朱磊(总经理) | 2016-04-29 |
法定代表人(负责人) | 韦健 | 朱磊 | 2016-04-29 |
负责人变更 | 法定代表人:朱磊; 总经理:朱磊; 董事长:朱磊; 监事:陈浩; | 总经理:韦健; 法定代表人:韦健; 董事长:韦健; 监事:陈浩; | 2016-04-29 |
高级管理人员备案 | 总经理:朱磊 [新增] 监事:陈浩 执行董事:朱磊 [新增] | 监事:陈浩 总经理:韦健 [退出] 执行董事:韦健 [退出] | 2016-04-29 |
高管人员 | 朱磊(总经理) [新增] | 韦健(总经理) [退出] | 2016-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 朱磊(执行董事) [新增] | 韦健(执行董事) [退出] | 2016-04-29 |
法定代表人 | 朱磊 | 韦健 | 2016-04-29 |
董事成员 | 陈浩(监事) 朱磊(总经理) [新增] 朱磊(执行(常务)董事) [新增] | 韦健(执行(常务)董事) [退出] 陈浩(监事) 韦健(总经理) [退出] | 2016-04-29 |
高管人员 | 陈浩(监事) 朱磊(总经理) [新增] 朱磊(执行(常务)董事) [新增] | 韦健(执行(常务)董事) [退出] 陈浩(监事) 韦健(总经理) [退出] | 2016-04-29 |
本页是 [深圳市天羽科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。