深圳市达富资产管理有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供受托资产管理、投资咨询、投资管理;股权投资;项目投资;财务顾问;企业管理咨询。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 黄祖良
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市达富资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄祖良 | 100% | 人民币500万元 |
深圳市达富资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 黄祖良 500(万元)100% | 黄祖良 395(万元)79% 吴海奕 25(万元)5% 杨秀言 5(万元)1% 沈瑞鉴 25(万元)5% 凌远斌 25(万元)5% 王喜娜 25(万元)5% | 2018-01-30 |
投资人变更 | 股东名称:黄祖良、出资额:500( + 26.58228% )、出资比例:100; | 股东名称:黄祖良、出资额:395、出资比例:79; 股东名称:王喜娜、出资额:25、出资比例:5; [退出] 股东名称:凌远斌、出资额:25、出资比例:5; [退出] 股东名称:沈瑞鉴、出资额:25、出资比例:5; [退出] 股东名称:杨秀言、出资额:5、出资比例:1; [退出] 股东名称:吴海奕、出资额:25、出资比例:5; [退出] | 2018-01-30 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-01-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-26 | 2017-07-04 | 2018-01-30 |
投资人变更 | 名称:黄祖良,出资额:500( + 26.58228% ),出资比例:100 | 名称:杨秀言,出资额:5,出资比例:1 [退出] 名称:沈瑞鉴,出资额:25,出资比例:5 [退出] 名称:凌远斌,出资额:25,出资比例:5 [退出] 名称:王喜娜,出资额:25,出资比例:5 [退出] 名称:黄祖良,出资额:395,出资比例:79 名称:吴海奕,出资额:25,出资比例:5 [退出] | 2018-01-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-01-30 |
投资人 | 杨秀言 5(万元)1% 沈瑞鉴 25(万元)5% 王喜娜 25(万元)5% 凌远斌 25(万元)5% 吴海奕 25(万元)5% 黄祖良 395(万元)79% | 吴海奕 150(万元)30% 黄祖良 350(万元)70% | 2017-07-06 |
投资人变更 | 股东名称:杨秀言、出资额:5、出资比例:1; [新增] 股东名称:黄祖良、出资额:395( + 12.85714% )、出资比例:79; 股东名称:吴海奕、出资额:25( - 83.33333% )、出资比例:5; 股东名称:凌远斌、出资额:25、出资比例:5; [新增] 股东名称:王喜娜、出资额:25、出资比例:5; [新增] 股东名称:沈瑞鉴、出资额:25、出资比例:5; [新增] | 股东名称:吴海奕、出资额:150、出资比例:30; 股东名称:黄祖良、出资额:350、出资比例:70; | 2017-07-06 |
投资人变更 | 名称:杨秀言,出资额:5,出资比例:1 [新增] 名称:沈瑞鉴,出资额:25,出资比例:5 [新增] 名称:王喜娜,出资额:25,出资比例:5 [新增] 名称:凌远斌,出资额:25,出资比例:5 [新增] 名称:吴海奕,出资额:25( - 83.33333% ),出资比例:5 名称:黄祖良,出资额:395( + 12.85714% ),出资比例:79 | 名称:吴海奕,出资额:150,出资比例:30 名称:黄祖良,出资额:350,出资比例:70 | 2017-07-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-04 | 2016-08-09 | 2017-07-06 |
成员 | 黄祖良(总经理),黄祖良(执行董事),吴斯洁(监事) | 吴海奕(执行董事),吴斯洁(监事),吴海奕(总经理) | 2016-08-09 |
投资人 | 黄祖良 350(万元)70% 吴海奕 150(万元)30% | 吴海奕 500(万元)100% | 2016-08-09 |
负责人 | 黄祖良 | 吴海奕 | 2016-08-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄祖良 [新增] 执行董事:黄祖良 [新增] 监事:吴斯洁 | 总经理:吴海奕 [退出] 执行董事:吴海奕 [退出] 监事:吴斯洁 | 2016-08-09 |
负责人变更 | 法定代表人:黄祖良; 股东:黄祖良; 股东:吴海奕; 董事长:黄祖良; 总经理:黄祖良; 监事:吴斯洁; | 法定代表人:吴海奕; 董事长:吴海奕; 股东:吴海奕; 监事:吴斯洁; 总经理:吴海奕; | 2016-08-09 |
投资人变更 | 股东名称:黄祖良、出资额:350、出资比例:70; [新增] 股东名称:吴海奕、出资额:150( - 70% )、出资比例:30; | 股东名称:吴海奕、出资额:500、出资比例:100; | 2016-08-09 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-09 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-08-09 |
投资人变更 | 名称:黄祖良,出资额:350,出资比例:70 [新增] 名称:吴海奕,出资额:150( - 70% ),出资比例:30 | 名称:吴海奕,出资额:500,出资比例:100 | 2016-08-09 |
董事长或执行董事成员 | 黄祖良(执行董事) [新增] | 吴海奕(执行董事) [退出] | 2016-08-09 |
高管人员 | 黄祖良(总经理) [新增] | 吴海奕(总经理) [退出] | 2016-08-09 |
股东 | 黄祖良 395(万元) 79% [新增] 吴海奕 25( - 95% )(万元) 5% 沈瑞鉴 25(万元) 5% [新增] 凌远斌 25(万元) 5% [新增] 王喜娜 25(万元) 5% [新增] 杨秀言 5(万元) 1% [新增] | 吴海奕 500(万元) 100% | 2016-08-09 |
董事成员 | 吴斯洁(监事) 黄祖良(总经理) [新增] 黄祖良(执行(常务)董事) [新增] | 吴海奕(总经理) [退出] 吴海奕(执行(常务)董事) [退出] 吴斯洁(监事) | 2016-08-09 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-08-09 |
股东 | 黄祖良 350(万元) 70% [新增] 吴海奕 150( - 70% )(万元) 30% | 吴海奕 500(万元) 100% | 2016-08-09 |
章程 | - | - | 2016-08-09 |
高管人员 | 吴斯洁(监事) 黄祖良(总经理) [新增] 黄祖良(执行(常务)董事) [新增] | 吴海奕(总经理) [退出] 吴海奕(执行(常务)董事) [退出] 吴斯洁(监事) | 2016-08-09 |
高管人员 | 吴斯洁(监事) 黄祖良(总经理) 黄祖良(执行(常务)董事) | 吴海奕(总经理) 吴海奕(执行(常务)董事) 吴斯洁(监事) | 2016-08-09 |
章程 | 2016-08-09 | ||
股东(投资人) | 黄祖良 350(万元) 70% 吴海奕 150(万元) 30% | 吴海奕 500(万元) 100% | 2016-08-09 |
董事成员 | 吴斯洁(监事) 黄祖良(总经理) 黄祖良(执行(常务)董事) | 吴海奕(总经理) 吴海奕(执行(常务)董事) 吴斯洁(监事) | 2016-08-09 |
法定代表人(负责人) | 黄祖良 | 吴海奕 | 2016-08-09 |
深圳市达富资产管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴斯洁 | 监事 |
黄祖良 | 执行(常务)董事 |
黄祖良 | 总经理 |
本页是 [深圳市达富资产管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。