变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 500 人民币( + 1328.57143% ) | 35 人民币 | 2020-12-04 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-02 | 2020-11-10 | 2020-12-04 |
注册资本 | 500,156( + 1322.67607% ) | 35,156 | 2020-12-04 |
投资人 | 覃小洁 500(万元)100% | 覃小洁 35(万元)100% | 2020-12-04 |
地址 | 深圳市南山区南头街道马家龙社区南山大道3186号明江大厦C单元五层506室(入驻深圳市可乐商务秘书有限公司) | 深圳市南山区科研路9号比克科技大厦12楼1201 | 2020-11-11 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-11-10 | 2020-10-29 | 2020-11-11 |
章程修正案 | - | - | 2020-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-29 | 2020-08-07 | 2020-11-03 |
名称 | 深圳九州互联科技有限公司 | 深圳九州光通信技术有限公司 | 2020-11-03 |
期限 | 永续经营 | 自2010-07-28至2040-07-28 | 2020-08-10 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-07 | 2019-11-20 | 2020-08-10 |
期限 | 2010-07-28,, | 2010-07-28,2040-07-28,30 | 2020-08-10 |
指定联系人 | 覃小洁 35(万元)100% | 朱晓军 3.99(万元)11.40% 赵文萍 1.477(万元)4.22% 冯廷辉 26.908(万元)76.88% 顾涌洪 2.625(万元)7.50% | 2019-11-26 |
董事长或执行董事成员 | 覃小洁(执行董事) [新增] | 冯廷辉(执行董事) [退出] | 2019-11-26 |
指定联系人 | 黎萍(监事),
覃小洁(总经理),
覃小洁(执行董事) | 冯廷辉(执行董事),
赵文萍(监事),
冯廷辉(总经理) | 2019-11-26 |
投资人 | 名称:覃小洁,出资额:35,出资比例:100 | 名称:朱晓军,出资额:3.99,出资比例:11.4名称:赵文萍,出资额:1.477,出资比例:4.22名称:冯廷辉,出资额:26.908,出资比例:76.88名称:顾涌洪,出资额:2.625,出资比例:7.5 | 2019-11-26 |
总经理 | 覃小洁(总经理) [新增] | 冯廷辉(总经理) [退出] | 2019-11-26 |
监事信息 | 黎萍(监事) [新增] | 赵文萍(监事) [退出] | 2019-11-26 |
一般经营项目 | 光通信产品、光纤产品、网络产品、电子产品、通信产品的技术研发与销售;计算机销售;计算机零配件销售;安全技术防范产品销售;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;通信系统咨询服务;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2019-11-26 |
指定联系人 | 覃小洁 | - | 2019-11-26 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2019-11-26 |
成员 | 黎萍(监事),覃小洁(总经理),覃小洁(执行董事) | 冯廷辉(执行董事),赵文萍(监事),冯廷辉(总经理) | 2019-11-26 |
投资人 | 覃小洁 35(万元)100% | 朱晓军 3.99(万元)11.40% 赵文萍 1.477(万元)4.22% 冯廷辉 26.908(万元)76.88% 顾涌洪 2.625(万元)7.50% | 2019-11-26 |
负责人 | 覃小洁 | 冯廷辉 | 2019-11-26 |
名称变更 | 深圳九州光通信技术有限公司 | 深圳市谷云科技有限公司 | 2019-11-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2019-11-26 |
章程备案 | 2019-11-20 | 2019-06-24 | 2019-11-26 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-26 |
其他事项备案 | - | - | 2019-11-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-11-26 |
负责人变更 | - | - | 2019-11-26 |
- | 光通信产品、光纤产品、网络产品、电子产品、通信产品的技术研发与销售;计算机销售;计算机零配件销售;安全技术防范产品销售;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;通信系统咨询服务;经营电子商务;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 电子产品的技术开发与销售,国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2019-11-26 |
成员 | 顾涌洪
2.625(万元)7.50%
朱晓军
3.99(万元)11.40%
赵文萍
1.477(万元)4.22%
冯廷辉
26.908(万元)76.88% | 顾涌洪
2.625(万元)7.50%
朱晓军
3.99(万元)11.40%
赵文萍
1.477(万元)4.22%
冯廷辉
26.908(万元)76.88% | 2019-07-10 |
投资人 | 名称:朱晓军,出资额:3.99,出资比例:11.4名称:顾涌洪,出资额:2.625,出资比例:7.5名称:冯廷辉,出资额:26.908,出资比例:76.88名称:赵文萍,出资额:1.477,出资比例:4.22 | 名称:顾涌洪,出资额:2.625,出资比例:7.5名称:朱晓军,出资额:3.99,出资比例:11.4名称:赵文萍,出资额:1.477,出资比例:4.22名称:冯廷辉,出资额:26.908,出资比例:76.88 | 2019-07-10 |
成员 | 冯廷辉 | 冯廷辉 | 2019-07-10 |
监事信息 | 赵文萍(监事) | 赵文萍(监事) | 2019-07-10 |
董事长或执行董事成员 | 冯廷辉(执行董事) | 冯廷辉(执行董事) | 2019-07-10 |
总经理 | 冯廷辉(总经理) | 冯廷辉(总经理) | 2019-07-10 |
成员 | 冯廷辉(总经理),冯廷辉(执行董事),赵文萍(监事) | 赵文萍(监事),冯廷辉(执行董事),冯廷辉(总经理) | 2019-07-10 |
投资人 | 朱晓军 3.99(万元)11.40% 顾涌洪 2.625(万元)7.50% 冯廷辉 26.908(万元)76.88% 赵文萍 1.477(万元)4.22% | 顾涌洪 2.625(万元)7.50% 朱晓军 3.99(万元)11.40% 赵文萍 1.477(万元)4.22% 冯廷辉 26.908(万元)76.88% | 2019-07-10 |
负责人 | 冯廷辉 | 冯廷辉 | 2019-07-10 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-10 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-10 |
章程备案 | 2019-06-24 | 1900-01-01 | 2019-07-10 |
一照一码换照 | - | - | 2017-04-05 |
统一社会信用代码 | *****R | - | 2017-04-05 |
其他事项备案 | *****R | - | 2017-04-05 |
一照一码换照 | | | 2017-04-05 |
地址 | 深圳市南山区科研路9号比克科技大厦12楼1201 | 深圳市福田保税区红棉路8号英达利科技数码园C栋501(F号)(仅限办公) | 2013-11-25 |
地址 | 深圳市福田保税区红棉路8号英达利科技数码园C栋501(F号)(仅限办公) | 深圳市福田保税区红棉路8号英达利科技数码园C栋501E号(仅限办公) | 2011-04-20 |