变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
成员 | 晋瑞瑞 | 张侠 | 2020-08-07 |
成员 | 晋瑞瑞(总经理),袁卓尔(监事),晋瑞瑞(执行董事) | 晋瑞瑞(总经理),张侠(执行董事),袁卓尔(监事) | 2020-08-07 |
负责人 | 晋瑞瑞 [新增] | 张侠 [退出] | 2020-08-07 |
董事长或执行董事成员 | 晋瑞瑞(总经理),
袁卓尔(监事),
晋瑞瑞(执行董事) | 晋瑞瑞(总经理),
张侠(执行董事), [退出]
袁卓尔(监事) | 2020-08-07 |
成员 | 张侠 | 曾雪明 | 2019-12-12 |
成员 | 张侠(执行董事) | 曾雪明(执行董事) | 2019-12-12 |
负责人 | 张侠 | 曾雪明 | 2019-12-12 |
董事长或执行董事成员 | 张侠(执行董事) [新增] | 曾雪明(执行董事) [退出] | 2019-12-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-12-09 | 2017-11-11 | 2019-12-12 |
法定代表人 | 张侠 | 曾雪明 | 2019-12-12 |
升级换照 | - | - | 2019-12-12 |
成员 | 曾雪明 | 晋瑞瑞 | 2018-07-24 |
成员 | 曾雪明(执行董事) | 晋瑞瑞(执行董事) | 2018-07-24 |
负责人 | 曾雪明 | 晋瑞瑞 | 2018-07-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:曾雪明 [新增] | 执行董事:晋瑞瑞 [退出] | 2018-07-24 |
负责人变更 | 法定代表人:曾雪明;
董事长:曾雪明; | 法定代表人:晋瑞瑞;
董事长:晋瑞瑞; | 2018-07-24 |
董事长或执行董事成员 | 曾雪明(执行董事) [新增] | 晋瑞瑞(执行董事) [退出] | 2018-07-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-11 | 2017-07-20 | 2018-02-24 |
一般经营项目 | 经营电子商务;信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询;日用品购销;经营进出口业务;文化交流活动策划;从事广告业务;文化用品、工艺美术品、电子产品、工艺礼品的购销,国内贸易;成人用品、运动器械、保健用品、皮具、避孕套、避孕帽、润滑油、成人玩具、情趣玩具、化妆品、护肤品;成人用品的零售及批发。(象牙及其制品除外,法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 经营电子商务;信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询;日用品购销;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);文化交流活动策划;从事广告业务;文化用品、工艺美术品、电子产品、工艺礼品的购销及其他国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。 | 2018-02-24 |
股权变更和公证书 | 晋瑞瑞 79(万元)79% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元)21% | 袁卓尔 49(万元)49% 晋瑞瑞 30(万元)30% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元)21% | 2017-08-01 |
投资人 | 晋瑞瑞 79(万元)79% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元)21% | 袁卓尔 49(万元)49% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元)21% 晋瑞瑞 30(万元)30% | 2017-08-01 |
投资人变更 | 股东名称:晋瑞瑞、出资额:79( + 163.33333% )、出资比例:79;
股东名称:深圳市传承互动设计有限公司、出资额:21、出资比例:21; | 股东名称:袁卓尔、出资额:49、出资比例:49; [退出]
股东名称:晋瑞瑞、出资额:30、出资比例:30;
股东名称:深圳市传承互动设计有限公司、出资额:21、出资比例:21; | 2017-08-01 |
其他事项备案 | - | - | 2017-08-01 |
投资人变更 | 名称:晋瑞瑞,出资额:79( + 163.33333% ),出资比例:79
名称:深圳市传承互动设计有限公司,出资额:21,出资比例:21 | 名称:袁卓尔,出资额:49,出资比例:49 [退出]
名称:深圳市传承互动设计有限公司,出资额:21,出资比例:21
名称:晋瑞瑞,出资额:30,出资比例:30 | 2017-08-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-20 | 1900-01-01 | 2017-08-01 |
成员 | 晋瑞瑞
30(万元)30%
袁卓尔
49(万元)49% | 晋瑞瑞
79(万元)79% | 2017-01-18 |
成员 | 袁卓尔(监事),晋瑞瑞(总经理),晋瑞瑞(执行董事) | 晋瑞瑞(执行董事),晋赛赛(监事),晋瑞瑞(总经理) | 2017-01-18 |
投资人 | 晋瑞瑞 30(万元)30% 袁卓尔 49(万元)49% | 晋瑞瑞 79(万元)79% | 2017-01-18 |
高级管理人员备案 | 监事:袁卓尔 [新增]
总经理:晋瑞瑞
执行董事:晋瑞瑞 | 总经理:晋瑞瑞
执行董事:晋瑞瑞
监事:晋赛赛 [退出] | 2017-01-18 |
投资人变更 | 股东名称:晋瑞瑞、出资额:30( - 622532% )、出资比例:30;
股东名称:袁卓尔、出资额:49、出资比例:49; [新增] | 股东名称:晋瑞瑞、出资额:79、出资比例:79; | 2017-01-18 |
监事信息 | 袁卓尔(监事) [新增] | 晋赛赛(监事) [退出] | 2017-01-18 |
投资人变更 | 名称:晋瑞瑞,出资额:30( - 622532% ),出资比例:30
名称:袁卓尔,出资额:49,出资比例:49 [新增] | 名称:晋瑞瑞,出资额:79,出资比例:79 | 2017-01-18 |
股东 | 晋瑞瑞 79(万元) 79%
深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21% | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21%
晋瑞瑞 79(万元) 79% | 2017-01-18 |
监事成员 | 晋瑞瑞(执行(常务)董事)
袁卓尔(监事) [新增]
晋瑞瑞(总经理) | 晋赛赛(监事) [退出]
晋瑞瑞(执行(常务)董事)
晋瑞瑞(总经理) | 2017-01-18 |
住所 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林市政大楼A509 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林5市政大楼A509 | 2017-01-18 |
股东 | 袁卓尔 49(万元) 49% [新增]
深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21%
晋瑞瑞 30( - 622532% )(万元) 30% | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21%
晋瑞瑞 79(万元) 79% | 2017-01-18 |
股东(投资人) | 袁卓尔 49(万元) 49% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21% 晋瑞瑞 30(万元) 30% | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21% 晋瑞瑞 79(万元) 79% | 2017-01-18 |
监事成员 | 晋瑞瑞(执行(常务)董事) 袁卓尔(监事) 晋瑞瑞(总经理) | 晋赛赛(监事) 晋瑞瑞(执行(常务)董事) 晋瑞瑞(总经理) | 2017-01-18 |
一照一码换照 | | | 2016-04-13 |
一照一码升级 | | | 2016-04-13 |
统一社会信用代码 | *****8 | - | 2016-04-13 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-13 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2016-04-13 |
一照一码换照 | - | - | 2016-04-13 |
成员 | 晋瑞瑞
79(万元)79% | 晋瑞瑞
30(万元)30%
袁卓尔
49(万元)49%
深圳市传承互动设计有限公司
21(万元)21% | 2015-01-04 |
成员 | 晋瑞瑞(总经理),晋瑞瑞(执行董事),晋赛赛(监事) | 晋瑞瑞(执行董事),晋赛赛(监事),袁卓尔(总经理) | 2015-01-04 |
投资人 | 晋瑞瑞 79(万元)79% | 晋瑞瑞 30(万元)30% 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元)21% 袁卓尔 49(万元)49% | 2015-01-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:晋瑞瑞 [新增]
执行董事:晋瑞瑞
监事:晋赛赛 | 执行董事:晋瑞瑞
监事:晋赛赛
总经理:袁卓尔 [退出] | 2015-01-04 |
投资人变更 | 股东名称:晋瑞瑞、出资额:79( + 163.33333% )、出资比例:79; | 股东名称:晋瑞瑞、出资额:30、出资比例:30;
股东名称:袁卓尔、出资额:49、出资比例:49; [退出]
股东名称:深圳市传承互动设计有限公司、出资额:21、出资比例:21; [退出] | 2015-01-04 |
投资人变更 | 名称:晋瑞瑞,出资额:79( + 163.33333% ),出资比例:79 | 名称:晋瑞瑞,出资额:30,出资比例:30
名称:深圳市传承互动设计有限公司,出资额:21,出资比例:21 [退出]
名称:袁卓尔,出资额:49,出资比例:49 [退出] | 2015-01-04 |
高管人员 | 晋瑞瑞(总经理) [新增] | 袁卓尔(总经理) [退出] | 2015-01-04 |
高管人员 | 晋赛赛(监事)
晋瑞瑞(执行(常务)董事)
晋瑞瑞(总经理) | 晋赛赛(监事)
袁卓尔(总经理) [退出]
晋瑞瑞(执行(常务)董事) | 2015-01-04 |
股东 | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21%
晋瑞瑞 79( + 163.33333% )(万元) 79% | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21%
晋瑞瑞 30(万元) 30%
袁卓尔 49(万元) 49% [退出] | 2015-01-04 |
股东(投资人) | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21% 晋瑞瑞 79(万元) 79% | 深圳市传承互动设计有限公司 21(万元) 21% 晋瑞瑞 30(万元) 30% 袁卓尔 49(万元) 49% | 2015-01-04 |
高管人员 | 晋赛赛(监事) 晋瑞瑞(执行(常务)董事) 晋瑞瑞(总经理) | 晋赛赛(监事) 袁卓尔(总经理) 晋瑞瑞(执行(常务)董事) | 2015-01-04 |