变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2021-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-22 | 2021-05-27 | 2021-06-23 |
一般经营项目 | 私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务) | 2021-06-23 |
名称 | 深圳市东晟融通私募证券基金管理有限公司 | 深圳市东晟融通资产管理有限公司 | 2021-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-27 | 2021-02-19 | 2021-06-09 |
成员 | 龙涛(监事) | 朱艳红(监事) | 2021-06-09 |
投资人 | 深圳市新证创业投资合伙企业(有限合伙) 200(万元)20% 樊华 100(万元)10% 徐辉 700(万元)70% | 徐辉 700(万元)70% 樊华 300(万元)30% | 2021-06-09 |
成员 | 徐辉(执行董事),徐辉(总经理) | 冯智(执行董事),冯智(总经理) | 2021-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-02-19 | 2020-12-11 | 2021-02-22 |
股权和公证书 | - | - | 2021-02-22 |
董事长或执行董事成员 | 徐辉(执行董事), [新增]
徐辉(总经理) [新增] | 冯智(执行董事), [退出]
冯智(总经理) [退出] | 2021-02-22 |
总经理 | 徐辉(执行董事), [新增]
徐辉(总经理) [新增] | 冯智(执行董事), [退出]
冯智(总经理) [退出] | 2021-02-22 |
升级换照 | - | - | 2021-02-22 |
投资人 | 徐辉 700(万元)70%樊华 300(万元)30% | 胡锡明 200(万元)20%徐辉 500(万元)50%樊华 300(万元)30% | 2021-02-22 |
负责人 | 徐辉 | 冯智 | 2021-02-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-11 | 2020-08-31 | 2020-12-15 |
投资人 | 徐辉 500(万元)50%
胡锡明 200(万元)20%
樊华 300(万元)30% [新增] | 徐辉 350(万元)35%
胡锡明 200(万元)20%
王挺超 450(万元)45% [退出] | 2020-12-15 |
投资人 | 胡锡明 200(万元)20%
王挺超 450(万元)45%
徐辉 350(万元)35% [新增] | 胡锡明 200(万元)20%
李华 200(万元)20% [退出]
樊富林 150(万元)15% [退出]
王挺超 450(万元)45% | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-31 | 2020-06-10 | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-10 | 2020-05-20 | 2020-06-28 |
投资人 | 樊富林 150(万元)15%
李华 200(万元)20%
王挺超 450(万元)45%
胡锡明 200(万元)20% [新增] | 樊富林 350(万元)35%
李华 200(万元)20%
王挺超 450(万元)45% | 2020-06-28 |
投资人 | 王挺超 450(万元)45%
李华 200(万元)20% [新增]
樊富林 350(万元)35% | 王挺超 450(万元)45%
冯智 200(万元)20% [退出]
樊富林 350(万元)35% | 2020-05-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-05-20 | 2019-11-14 | 2020-05-22 |
股东 | 冯智 200(万元)20%
王挺超 450(万元)45% [新增]
樊富林 350(万元)35% [新增] | 朱艳红 800(万元)80% [退出]
冯智 200(万元)20% | 2019-11-21 |
投资人 | 王挺超 450(万元)45% 冯智 200(万元)20% 樊富林 350(万元)35% | 朱艳红 800(万元)80% 冯智 200(万元)20% | 2019-11-21 |
章程备案 | 2019-11-14 | 2018-11-29 | 2019-11-21 |
投资人变更 | - | - | 2019-11-21 |
指定联系人 | 冯智 | 罗奕全 | 2018-12-03 |
指定联系人 | 冯智(总经理),
冯智(执行董事) | 罗奕全(执行董事),
罗奕全(总经理) | 2018-12-03 |
指定联系人 | 冯智 200(万元)20% 朱艳红 800(万元)80% | 罗奕全 0.1(万元)01% 朱艳红 999.9(万元)99.99% | 2018-12-03 |
指定联系人 | 王伟彪 | 朱滨 | 2018-12-03 |
成员 | 冯智(执行董事),冯智(总经理) | 罗奕全(总经理),罗奕全(执行董事) | 2018-12-03 |
投资人 | 冯智 200(万元)20% 朱艳红 800(万元)80% | 罗奕全 0.1(万元)01% 朱艳红 999.9(万元)99.99% | 2018-12-03 |
负责人 | 冯智 | 罗奕全 | 2018-12-03 |
负责人变更 | 总经理:冯智;
董事长:冯智;
股东:;
工商联络员:王伟彪;
股东:;
法定代表人:冯智; | 董事长:罗奕全;
总经理:罗奕全;
工商联络员:朱滨;
股东:朱艳红;
法定代表人:罗奕全;
股东:罗奕全; | 2018-12-03 |
投资人变更 | 股东名称:冯智、出资额:200、出资比例:20; [新增]
股东名称:朱艳红、出资额:800( - 19.992% )、出资比例:80; | 股东名称:罗奕全、出资额:.100000、出资比例:10000; [退出]
股东名称:朱艳红、出资额:999.900000、出资比例:99.990000; | 2018-12-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:冯智 [新增]
执行董事:冯智 [新增] | 执行董事:罗奕全 [退出]
总经理:罗奕全 [退出] | 2018-12-03 |
章程备案 | 2018-11-29 | 2017-10-08 | 2018-12-03 |
成员 | 朱艳红
999.9(万元)99.99%
罗奕全
0.1(万元)01% | 朱艳红
999.9(万元)99.99%
玉敏
0.1(万元)01% | 2017-10-16 |
成员 | 罗奕全 | 玉敏 | 2017-10-16 |
成员 | 罗奕全(总经理),罗奕全(执行董事) | 玉敏(总经理),玉敏(执行董事) | 2017-10-16 |
投资人 | 朱艳红 999.9(万元)99.99% 罗奕全 0.1(万元)01% | 玉敏 0.1(万元)01% 朱艳红 999.9(万元)99.99% | 2017-10-16 |
负责人 | 罗奕全 | 玉敏 | 2017-10-16 |
负责人变更 | 股东:;
法定代表人:罗奕全;
董事长:罗奕全;
股东:;
总经理:罗奕全; | 法定代表人:玉敏;
董事长:玉敏;
股东:朱艳红;
总经理:玉敏;
股东:玉敏; | 2017-10-16 |
投资人变更 | 股东名称:朱艳红、出资额:999.900000、出资比例:99.990000;
股东名称:罗奕全、出资额:.100000、出资比例:10000; [新增] | 股东名称:玉敏、出资额:.100000、出资比例:10000; [退出]
股东名称:朱艳红、出资额:999.900000、出资比例:99.990000; | 2017-10-16 |
高级管理人员备案 | 总经理:罗奕全 [新增]
执行董事:罗奕全 [新增] | 总经理:玉敏 [退出]
执行董事:玉敏 [退出] | 2017-10-16 |
总经理 | 罗奕全(总经理) [新增] | 玉敏(总经理) [退出] | 2017-10-16 |
投资人变更 | 名称:朱艳红,出资额:999.9,出资比例:99.99
名称:罗奕全,出资额:.1,出资比例:1 [新增] | 名称:玉敏,出资额:.1,出资比例:1 [退出]
名称:朱艳红,出资额:999.9,出资比例:99.99 | 2017-10-16 |
董事长或执行董事成员 | 罗奕全(执行董事) [新增] | 玉敏(执行董事) [退出] | 2017-10-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-08 | 2017-04-24 | 2017-10-16 |
投资人 | 朱艳红 999.9(万元)99.99% 玉敏 0.1(万元)01% | 朱锳 450(万元)45% 玉敏 100(万元)10% 朱艳红 450(万元)45% | 2017-04-26 |
投资人变更 | 股东名称:朱艳红、出资额:999.900000( + 122.2% )、出资比例:99.990000;
股东名称:玉敏、出资额:.100000( + 99900% )、出资比例:10000; | 股东名称:朱锳、出资额:450、出资比例:45; [退出]
股东名称:朱艳红、出资额:450、出资比例:45;
股东名称:玉敏、出资额:100、出资比例:10; | 2017-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-24 | 1900-01-01 | 2017-04-26 |
投资人变更 | 名称:朱艳红,出资额:999.9( + 122.2% ),出资比例:99.99
名称:玉敏,出资额:.1( - 99% ),出资比例:1 | 名称:朱锳,出资额:450,出资比例:45 [退出]
名称:玉敏,出资额:100,出资比例:10
名称:朱艳红,出资额:450,出资比例:45 | 2017-04-26 |
股东 | 朱艳红 999.9000( + 122.2% )(万元) 99.9900%
玉敏 0.1000( - 99.9% )(万元) 0100% | 玉敏 100(万元) 10%
朱艳红 450(万元) 45%
朱锳 450(万元) 45% [退出] | 2017-04-26 |
住所 | 深圳市南山区粤海街道大冲一路18号华润置地大厦E栋35E | 深圳市福田区福田街道滨河大道联合广场A座2210 | 2016-12-19 |
经营范围 | 投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)^ | 投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;企业形象策划。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2016-12-19 |
股东 | 玉敏 100(万元) 10% [新增]
朱艳红 450(万元) 45% [新增]
朱锳 450(万元) 45% [新增] | 叶日升 330(万元) 33% [退出]
朱滨 330(万元) 33% [退出]
孙鹏 340(万元) 34% [退出] | 2016-12-19 |
高管人员 | 朱艳红(监事) [新增]
玉敏(执行(常务)董事) [新增]
玉敏(总经理) [新增] | 朱滨(总经理) [退出]
叶日升(监事) [退出]
朱滨(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-19 |
监事成员 | 朱艳红(监事) 玉敏(执行(常务)董事) 玉敏(总经理) | 朱滨(总经理) 叶日升(监事) 朱滨(执行(常务)董事) | 2016-12-19 |
董事成员 | 朱艳红(监事) 玉敏(执行(常务)董事) 玉敏(总经理) | 朱滨(总经理) 叶日升(监事) 朱滨(执行(常务)董事) | 2016-12-19 |
高管人员 | 朱艳红(监事) 玉敏(执行(常务)董事) 玉敏(总经理) | 朱滨(总经理) 叶日升(监事) 朱滨(执行(常务)董事) | 2016-12-19 |
股东(投资人) | 玉敏 100(万元) 10% 朱艳红 450(万元) 45% 朱锳 450(万元) 45% | 叶日升 330(万元) 33% 朱滨 330(万元) 33% 孙鹏 340(万元) 34% | 2016-12-19 |
法定代表人(负责人) | 玉敏 | 朱滨 | 2016-12-19 |
成员 | 朱锳
450(万元)45%
朱艳红
450(万元)45%
玉敏
100(万元)10% | 叶日升
330(万元)33%
朱滨
330(万元)33%
孙鹏
340(万元)34% | 2016-12-19 |
成员 | 玉敏 | 朱滨 | 2016-12-19 |
成员 | 朱艳红(监事),玉敏(执行董事),玉敏(总经理) | 叶日升(监事),朱滨(总经理),朱滨(执行董事) | 2016-12-19 |
投资人 | 朱锳 450(万元)45% 朱艳红 450(万元)45% 玉敏 100(万元)10% | 叶日升 330(万元)33% 朱滨 330(万元)33% 孙鹏 340(万元)34% | 2016-12-19 |
负责人 | 玉敏 | 朱滨 | 2016-12-19 |
负责人变更 | 监事:朱艳红;
股东:玉敏;
股东:朱艳红;
总经理:玉敏;
董事长:玉敏;
股东:朱锳;
法定代表人:玉敏; | 股东:孙鹏;
总经理:朱滨;
董事长:朱滨;
监事:叶日升;
股东:叶日升;
股东:朱滨;
法定代表人:朱滨; | 2016-12-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:玉敏 [新增]
监事:朱艳红 [新增]
总经理:玉敏 [新增] | 监事:叶日升 [退出]
总经理:朱滨 [退出]
执行董事:朱滨 [退出] | 2016-12-19 |
投资人变更 | 股东名称:朱艳红、出资额:450、出资比例:45; [新增]
股东名称:玉敏、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:朱锳、出资额:450、出资比例:45; [新增] | 股东名称:孙鹏、出资额:340、出资比例:34; [退出]
股东名称:叶日升、出资额:330、出资比例:33; [退出]
股东名称:朱滨、出资额:330、出资比例:33; [退出] | 2016-12-19 |
投资人变更 | 名称:朱锳,出资额:450,出资比例:45 [新增]
名称:玉敏,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:朱艳红,出资额:450,出资比例:45 [新增] | 名称:孙鹏,出资额:340,出资比例:34 [退出]
名称:叶日升,出资额:330,出资比例:33 [退出]
名称:朱滨,出资额:330,出资比例:33 [退出] | 2016-12-19 |
董事长或执行董事成员 | 玉敏(执行董事) [新增] | 朱滨(执行董事) [退出] | 2016-12-19 |
监事信息 | 朱艳红(监事) [新增] | 叶日升(监事) [退出] | 2016-12-19 |
高管人员 | 玉敏(总经理) [新增] | 朱滨(总经理) [退出] | 2016-12-19 |
董事成员 | 朱艳红(监事) [新增]
玉敏(执行(常务)董事) [新增]
玉敏(总经理) [新增] | 朱滨(总经理) [退出]
叶日升(监事) [退出]
朱滨(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-19 |
监事成员 | 朱艳红(监事) [新增]
玉敏(执行(常务)董事) [新增]
玉敏(总经理) [新增] | 朱滨(总经理) [退出]
叶日升(监事) [退出]
朱滨(执行(常务)董事) [退出] | 2016-12-19 |