变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;总经理:谭想芳;法定代表人:谭想芳;董事长:谭想芳; | 董事长:谭想芳;总经理:谭想芳;股东:谭想芳;法定代表人:谭想芳; | 2018-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:谭想芳;总经理:谭想芳; | 总经理:谭想芳;执行董事:谭想芳; | 2018-07-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:谭想芳、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:谭想芳、出资额:100、出资比例:100; | 2018-07-31 |
成员 | 谭想芳 | 谭想芳 | 2018-07-31 |
成员 | 谭想芳
100(万元)100% | 谭想芳
100(万元)100% | 2018-07-31 |
成员 | 谭想芳(执行董事),谭想芳(总经理) | 谭想芳(执行董事),谭想芳(总经理) | 2018-07-31 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 谭想芳 | 谭想芳 | 2018-07-31 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭想芳 100(万元)100% | 谭想芳 100(万元)100% | 2018-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:谭想芳
总经理:谭想芳 | 总经理:谭想芳
执行董事:谭想芳 | 2018-07-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;
总经理:谭想芳;
法定代表人:谭想芳;
董事长:谭想芳; | 董事长:谭想芳;
总经理:谭想芳;
股东:谭想芳;
法定代表人:谭想芳; | 2018-07-31 |
章程备案 | 2018-07-25 | 2017-03-20 | 2018-07-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭想芳 | 朱想芳 | 2017-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)谭想芳,100,100 | 名称,出资额,出资比例(%)朱想芳,100,100 | 2017-03-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:谭想芳;执行董事:谭想芳; | 执行董事:朱想芳;总经理:朱想芳; | 2017-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:谭想芳、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:朱想芳、出资额:100、出资比例:100; | 2017-03-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;法定代表人:谭想芳;总经理:谭想芳;董事长:谭想芳; | 股东:朱想芳;法定代表人:朱想芳;总经理:朱想芳;董事长:朱想芳; | 2017-03-24 |
成员 | 谭想芳
100(万元)100% | 朱想芳
100(万元)100% | 2017-03-24 |
成员 | 谭想芳 | 朱想芳 | 2017-03-24 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭想芳 100(万元)100% | 朱想芳 100(万元)100% | 2017-03-24 |
成员 | 谭想芳(执行董事),谭想芳(总经理) | 朱想芳(执行董事),朱想芳(总经理) | 2017-03-24 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 谭想芳 | 朱想芳 | 2017-03-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;
法定代表人:谭想芳;
总经理:谭想芳;
董事长:谭想芳; | 股东:朱想芳;
法定代表人:朱想芳;
总经理:朱想芳;
董事长:朱想芳; | 2017-03-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:谭想芳 [新增]
执行董事:谭想芳 [新增] | 执行董事:朱想芳 [退出]
总经理:朱想芳 [退出] | 2017-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:谭想芳、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:朱想芳、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-03-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-20 | 1900-01-01 | 2017-03-24 |
总经理 | 谭想芳(总经理) [新增] | 朱想芳(总经理) [退出] | 2017-03-24 |
董事长或执行董事成员 | 谭想芳(执行董事) [新增] | 朱想芳(执行董事) [退出] | 2017-03-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:谭想芳,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:朱想芳,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-03-24 |
法定代表人(负责人) | 谭想芳 | 朱想芳 | 2017-03-24 |
股东(投资人) | 谭想芳 100(万元) 100% [新增] | 朱想芳 100(万元) 100% [退出] | 2017-03-24 |
董事成员 | 谭想芳(总经理) [新增]
朱章伟(监事)
谭想芳(执行(常务)董事) [新增] | 朱章伟(监事)
朱想芳(执行(常务)董事) [退出]
朱想芳(总经理) [退出] | 2017-03-24 |
高管人员 | 谭想芳(总经理) [新增]
朱章伟(监事)
谭想芳(执行(常务)董事) [新增] | 朱章伟(监事)
朱想芳(执行(常务)董事) [退出]
朱想芳(总经理) [退出] | 2017-03-24 |
章程备案 | 2017-03-20 | 1900-01-01 | 2017-03-23 |
一照一码升级 | M | - | 2016-08-01 |
统一社会信用代码 | M | - | 2016-08-01 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-01 |
其他事项备案 | M | - | 2016-08-01 |
一照一码升级 | | | 2016-08-01 |
一照一码换照 | | | 2016-08-01 |
商事登记换照 | | | 2015-02-03 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2015-02-03 |
商事登记换照 | - | - | 2015-02-03 |