变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2022-06-24 |
总经理 | 张庭锦(总经理), [新增]
张庭锦(执行董事) [新增] | 王应赛(总经理), [退出]
王应赛(执行董事) [退出] | 2022-06-24 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-24 |
董事长或执行董事成员 | 张庭锦(总经理), [新增]
张庭锦(执行董事) [新增] | 王应赛(总经理), [退出]
王应赛(执行董事) [退出] | 2022-06-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-16 | 2021-07-27 | 2022-06-24 |
指定联系人 | 张庭锦 | 王应赛 | 2022-06-24 |
成员 | 张庭锦(总经理),张庭锦(执行董事) | 王应赛(总经理),王应赛(执行董事) | 2022-06-24 |
投资人 | 张庭锦 500(万元)100% | 王应赛 500(万元)100% | 2022-06-24 |
负责人 | 张庭锦 | 王应赛 | 2022-06-24 |
成员 | 王应赛(执行董事),王应赛(总经理) | 任光(总经理),任光(执行董事) | 2021-07-30 |
负责人 | 王应赛 | 任光 | 2021-07-30 |
投资人 | 王应赛 500(万元)100% | 任光 500(万元)100% | 2021-07-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-27 | 2020-08-25 | 2021-07-30 |
总经理 | 王应赛(执行董事), [新增]
王应赛(总经理) [新增] | 任光(总经理), [退出]
任光(执行董事) [退出] | 2021-07-30 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-30 |
章程 | - | - | 2021-07-30 |
指定联系人 | 王应赛 | 任光 | 2021-07-30 |
董事长或执行董事成员 | 王应赛(执行董事), [新增]
王应赛(总经理) [新增] | 任光(总经理), [退出]
任光(执行董事) [退出] | 2021-07-30 |
许可信息 | 任光 | 王康 | 2020-08-27 |
许可信息 | 任光 500(万元)100% | 王康 500(万元)100% | 2020-08-27 |
许可信息 | 任光 | 李泽松 | 2020-08-27 |
许可信息 | 任光(执行董事),柳贤谦(监事),任光(总经理) | 王康(总经理),柳贤谦(监事),王康(执行董事) | 2020-08-27 |
期限 | 永续经营 | 自2015-10-14至5000-01-01 | 2020-08-27 |
成员 | 任光(执行董事),柳贤谦(监事),任光(总经理) | 王康(总经理),柳贤谦(监事),王康(执行董事) | 2020-08-27 |
指定联系人 | 任光 | 李泽松 | 2020-08-27 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-27 |
地址 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区西埔西街5号鸿基花园综合楼507 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路44号716 | 2020-08-27 |
投资人 | 任光 500(万元)100% [新增] | 王康 500(万元)100% [退出] | 2020-08-27 |
许可信息 | 《食品经营许可证》() | 《食品流通许可证》(),《食品流通许可证》() | 2020-08-27 |
期限 | 2015-10-14,, | 2015-10-14,5000-01-01, | 2020-08-27 |
董事长或执行董事成员 | 任光(执行董事), [新增]
柳贤谦(监事),
任光(总经理) [新增] | 王康(总经理), [退出]
柳贤谦(监事),
王康(执行董事) [退出] | 2020-08-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-25 | 2020-07-15 | 2020-08-27 |
负责人 | 任光 [新增] | 王康 [退出] | 2020-08-27 |
总经理 | 任光(执行董事), [新增]
柳贤谦(监事),
任光(总经理) [新增] | 王康(总经理), [退出]
柳贤谦(监事),
王康(执行董事) [退出] | 2020-08-27 |
章程 | - | - | 2020-08-27 |
地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙河路44号716 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路35号四楼403 | 2020-07-17 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-15 | 2017-11-13 | 2020-07-17 |
升级换照 | *****9 | *****9 | 2020-07-17 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-17 |
成员 | 王康
500(万元)100% | 柳贤谦
250(万元)50%
陈建华
250(万元)50% | 2017-11-13 |
成员 | 王康 | 陈建华 | 2017-11-13 |
成员 | 王康(总经理),王康(执行董事) | 陈建华(执行董事),陈建华(总经理) | 2017-11-13 |
投资人 | 王康 500(万元)100% | 柳贤谦 250(万元)50% 陈建华 250(万元)50% | 2017-11-13 |
负责人 | 王康 | 陈建华 | 2017-11-13 |
投资人变更 | 股东名称:王康、出资额:500、出资比例:100; [新增] | 股东名称:柳贤谦、出资额:250、出资比例:50; [退出]
股东名称:陈建华、出资额:250、出资比例:50; [退出] | 2017-11-13 |
负责人变更 | 股东:;
法定代表人:王康;
董事长:王康;
总经理:王康; | 法定代表人:陈建华;
总经理:陈建华;
股东:陈建华;
股东:柳贤谦;
董事长:陈建华; | 2017-11-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:王康 [新增]
执行董事:王康 [新增] | 执行董事:陈建华 [退出]
总经理:陈建华 [退出] | 2017-11-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-11-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-11-13 |
董事长或执行董事成员 | 王康(执行董事) [新增] | 陈建华(执行董事) [退出] | 2017-11-13 |
总经理 | 王康(总经理) [新增] | 陈建华(总经理) [退出] | 2017-11-13 |
投资人变更 | 名称:王康,出资额:500,出资比例:100 [新增] | 名称:柳贤谦,出资额:250,出资比例:50 [退出]
名称:陈建华,出资额:250,出资比例:50 [退出] | 2017-11-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-13 | 2017-08-03 | 2017-11-13 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | 《食品流通许可证》() | 2017-08-07 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 2017-08-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-03 | 2017-07-17 | 2017-08-07 |
前置许可信息 | 《食品流通许可证》 | 《食品流通许可证》 | 2017-08-07 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路35号四楼403 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路35号四楼 | 2017-08-07 |
成员 | 柳贤谦(监事) | 夏炎(监事) | 2017-07-19 |
高级管理人员备案 | 监事:柳贤谦 [新增] | 监事:夏炎 [退出] | 2017-07-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-17 | 2017-06-23 | 2017-07-19 |
监事信息 | 柳贤谦(监事) [新增] | 夏炎(监事) [退出] | 2017-07-19 |
成员 | 陈建华 | 李泽松 | 2017-06-23 |
成员 | 陈建华
250(万元)50%
柳贤谦
250(万元)50% | 赵宁宁
125(万元)25%
夏炎
125(万元)25%
李泽松
250(万元)50% | 2017-06-23 |
成员 | 陈建华(执行董事),陈建华(总经理) | 李泽松(执行董事),李泽松(总经理) | 2017-06-23 |
投资人 | 柳贤谦 250(万元)50% 陈建华 250(万元)50% | 李泽松 250(万元)50% 夏炎 125(万元)25% 赵宁宁 125(万元)25% | 2017-06-23 |
负责人 | 陈建华 | 李泽松 | 2017-06-23 |
负责人变更 | 法定代表人:陈建华;
总经理:陈建华;
股东:;
董事长:陈建华;
股东:; | 法定代表人:李泽松;
总经理:李泽松;
股东:赵宁宁;
董事长:李泽松;
股东:夏炎;
股东:李泽松; | 2017-06-23 |
投资人变更 | 股东名称:柳贤谦、出资额:250、出资比例:50; [新增]
股东名称:陈建华、出资额:250、出资比例:50; [新增] | 股东名称:李泽松、出资额:250、出资比例:50; [退出]
股东名称:赵宁宁、出资额:125、出资比例:25; [退出]
股东名称:夏炎、出资额:125、出资比例:25; [退出] | 2017-06-23 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈建华 [新增]
执行董事:陈建华 [新增] | 总经理:李泽松 [退出]
执行董事:李泽松 [退出] | 2017-06-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-23 | 2015-09-29 | 2017-06-23 |
总经理 | 陈建华(总经理) [新增] | 李泽松(总经理) [退出] | 2017-06-23 |
投资人变更 | 名称:柳贤谦,出资额:250,出资比例:50 [新增]
名称:陈建华,出资额:250,出资比例:50 [新增] | 名称:李泽松,出资额:250,出资比例:50 [退出]
名称:夏炎,出资额:125,出资比例:25 [退出]
名称:赵宁宁,出资额:125,出资比例:25 [退出] | 2017-06-23 |
董事长或执行董事成员 | 陈建华(执行董事) [新增] | 李泽松(执行董事) [退出] | 2017-06-23 |
高管人员 | 李泽松(总经理)
夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) | 李泽松(总经理)
夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) | 2017-06-23 |
董事成员 | 李泽松(总经理)
夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) | 李泽松(总经理)
夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) | 2017-06-23 |
住所 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路35号四楼403 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道9009号珠江广场A3栋12E | 2017-06-23 |
高管人员 | 夏炎(监事)
陈建华(执行(常务)董事) [新增]
陈建华(总经理) [新增] | 夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) [退出]
李泽松(总经理) [退出] | 2017-06-23 |
董事成员 | 夏炎(监事)
陈建华(执行(常务)董事) [新增]
陈建华(总经理) [新增] | 夏炎(监事)
李泽松(执行(常务)董事) [退出]
李泽松(总经理) [退出] | 2017-06-23 |
股东 | 陈建华 250(万元) 50% [新增]
柳贤谦 250(万元) 50% [新增] | 李泽松 250(万元) 50% [退出]
赵宁宁 125(万元) 25% [退出]
夏炎 125(万元) 25% [退出] | 2017-06-23 |
法定代表人 | 陈建华 | 李泽松 | 2017-06-23 |