变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 田丽萍(总经理),
黄立旺(监事),
田丽萍(执行董事) | 黄居军(总经理),
田丽萍(监事),
黄居军(执行董事) | 2020-09-27 |
指定联系人 | 田丽萍 100(万元)100% | 黄居军 100(万元)100% | 2020-09-27 |
成员 | 田丽萍(总经理),黄立旺(监事),田丽萍(执行董事) | 黄居军(总经理),田丽萍(监事),黄居军(执行董事) | 2020-09-27 |
投资人 | 田丽萍 100(万元)100% [新增] | 黄居军 100(万元)100% [退出] | 2020-09-27 |
监事信息 | 田丽萍(总经理),
黄立旺(监事), [新增]
田丽萍(执行董事) | 黄居军(总经理), [退出]
田丽萍(监事),
黄居军(执行董事) [退出] | 2020-09-27 |
指定联系人 | 田丽萍 | 黄居军 | 2020-09-27 |
总经理 | 田丽萍(总经理),
黄立旺(监事), [新增]
田丽萍(执行董事) | 黄居军(总经理), [退出]
田丽萍(监事),
黄居军(执行董事) [退出] | 2020-09-27 |
负责人 | 田丽萍 [新增] | 黄居军 [退出] | 2020-09-27 |
地址 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋519 | 深圳市龙华区龙华街道人民路东头村161号802 | 2020-09-27 |
股权和公证书 | - | - | 2020-09-27 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-27 |
董事长或执行董事成员 | 田丽萍(总经理),
黄立旺(监事), [新增]
田丽萍(执行董事) | 黄居军(总经理), [退出]
田丽萍(监事),
黄居军(执行董事) [退出] | 2020-09-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-13 | 2019-07-01 | 2020-09-27 |
许可信息 | 黄居军(执行董事),田丽萍(监事),黄居军(总经理) | 李成(总经理),关健(监事),李成(执行董事) | 2019-07-12 |
许可信息 | 黄居军 | 余显敏 | 2019-07-12 |
许可信息 | 黄居军 100(万元)100% | 李成 100(万元)100% | 2019-07-12 |
许可信息 | 黄居军 | 李成 | 2019-07-12 |
许可经营 | 经营互联网信息服务; | - | 2019-07-12 |
许可信息 | 《互联网信息服务增值电信业务经营许可证》() | - | 2019-07-12 |
一般经营项目 | 摄像模组及零部件、虹膜识别产品、指纹识别产品、人脸识别产品、销售;汽车用品、车载智能终端设备、通讯终端设备、通讯设备、电子产品的销售与技术开发;(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)电脑及配件、监控器材电子产品、电子配件零售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报),投资管理,金融信息咨询,受托资产管理(不含限制项目)股权投资,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,礼仪策划,会务策划,公关策划,展览展示策划,文化活动策划,物业管理,国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-07-12 |
指定联系人 | 黄居军 | 余显敏 | 2019-07-12 |
成员 | 黄居军(执行董事),田丽萍(监事),黄居军(总经理) | 李成(总经理),关健(监事),李成(执行董事) | 2019-07-12 |
投资人 | 黄居军 100(万元)100% | 李成 100(万元)100% | 2019-07-12 |
负责人 | 黄居军 | 李成 | 2019-07-12 |
负责人变更 | - | - | 2019-07-12 |
其他事项备案 | - | - | 2019-07-12 |
- | 经营互联网信息服务; | - | 2019-07-12 |
名称变更 | 深圳市盛多安科技有限公司 | 深圳市显牛投资发展有限公司 | 2019-07-12 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-12 |
- | 摄像模组及零部件、虹膜识别产品、指纹识别产品、人脸识别产品、销售;汽车用品、车载智能终端设备、通讯终端设备、通讯设备、电子产品的销售与技术开发;(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)电脑及配件、监控器材电子产品、电子配件零售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报),投资管理,金融信息咨询,受托资产管理(不含限制项目)股权投资,投资咨询,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,礼仪策划,会务策划,公关策划,展览展示策划,文化活动策划,物业管理,国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-07-12 |
章程备案 | 2019-07-01 | 2017-06-15 | 2019-07-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-07-12 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-07-12 |
监事成员 | 关健(监事) [新增]
李成(总经理)
李成(执行(常务)董事) | 李成(总经理)
李成(执行(常务)董事)
刘显敏(监事) [退出] | 2017-06-22 |
监事信息 | 关健(监事) [新增] | 刘显敏(监事) [退出] | 2017-06-22 |
成员 | 关健(监事) | 刘显敏(监事) | 2017-06-22 |
高级管理人员备案 | 监事:关健 [新增] | 监事:刘显敏 [退出] | 2017-06-22 |
章程备案 | 2017-06-15 | 2017-04-28 | 2017-06-22 |
高管人员 | 李成(总经理)
李成(执行(常务)董事)
刘显敏(监事) | 刘显敏(执行(常务)董事)
刘显敏(总经理)
李成(监事) | 2017-05-08 |
监事信息 | 刘显敏(监事) [新增] | 李成(监事) [退出] | 2017-05-08 |
总经理 | 李成(总经理) [新增] | 刘显敏(总经理) [退出] | 2017-05-08 |
董事长或执行董事成员 | 李成(执行董事) [新增] | 刘显敏(执行董事) [退出] | 2017-05-08 |
法定代表人 | 李成 | 刘显敏 | 2017-05-08 |
股东 | 李成 100(万元) 100% [新增] | 刘显敏 100(万元) 100% [退出] | 2017-05-08 |
成员 | 李成
100(万元)100% | 刘显敏
100(万元)100% | 2017-05-08 |
成员 | 李成 | 刘显敏 | 2017-05-08 |
董事成员 | 李成(总经理)
李成(执行(常务)董事)
刘显敏(监事) | 刘显敏(执行(常务)董事)
刘显敏(总经理)
李成(监事) | 2017-05-08 |
投资人变更 | 名称:李成,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:刘显敏,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-05-08 |
监事成员 | 李成(总经理)
李成(执行(常务)董事)
刘显敏(监事) | 刘显敏(执行(常务)董事)
刘显敏(总经理)
李成(监事) | 2017-05-08 |
成员 | 刘显敏(监事),李成(总经理),李成(执行董事) | 刘显敏(执行董事),李成(监事),刘显敏(总经理) | 2017-05-08 |
投资人 | 李成 100(万元)100% | 刘显敏 100(万元)100% | 2017-05-08 |
负责人 | 李成 | 刘显敏 | 2017-05-08 |
投资人变更 | 股东名称:李成、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:刘显敏、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-05-08 |
高级管理人员备案 | 监事:刘显敏 [新增]
总经理:李成 [新增]
执行董事:李成 [新增] | 执行董事:刘显敏 [退出]
监事:李成 [退出]
总经理:刘显敏 [退出] | 2017-05-08 |
负责人变更 | 法定代表人:李成;
总经理:李成;
董事长:李成;
监事:刘显敏;
股东:; | 董事长:刘显敏;
法定代表人:刘显敏;
监事:李成;
股东:刘显敏;
总经理:刘显敏; | 2017-05-08 |
章程备案 | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-05-08 |
章程 | - | - | 2017-04-26 |
章程备案 | 2017-04-19 | 2015-07-24 | 2017-04-26 |
地址变更 | 深圳市龙华区龙华街道人民路东头村161号802 | 深圳市龙华新区龙华街道人民路与布龙路交汇处恒江大厦803 | 2017-04-26 |
住所 | 深圳市龙华区龙华街道人民路东头村161号802 | 深圳市龙华新区龙华街道人民路与布龙路交汇处恒江大厦803 | 2017-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-04-26 |
章程 | | | 2017-04-26 |