变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-11-19 | 2018-10-22 | 2021-11-25 |
章程修正案 | - | - | 2021-11-25 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《食品经营许可证》() | 《餐饮服务许可证》(),《餐饮服务许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-11-25 |
地址 | 深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区彩云路8号保成泰产业园B栋307-3 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联碧新路2002号中肯大厦2楼208-D | 2021-11-25 |
升级换照 | - | - | 2021-11-25 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《餐饮服务许可证》() | 《餐饮服务许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》(无) | 2018-10-24 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2018-10-24 |
章程备案 | 2018-10-22 | 2015-12-31 | 2018-10-24 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联碧新路2002号中肯大厦2楼208-D | 深圳市龙岗区龙城街道万象天成7栋303 | 2018-10-24 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2016-03-11 |
成员 | 谢双许(监事),谢锡涛(总经理),谢锡涛(执行董事) | 曹焕芳(监事),谢锡涛(执行董事),谢锡涛(总经理) | 2016-03-11 |
高级管理人员备案 | 总经理:谢锡涛
执行董事:谢锡涛
监事:谢双许 [新增] | 监事:曹焕芳 [退出]
执行董事:谢锡涛
总经理:谢锡涛 | 2016-03-11 |
监事信息 | 谢双许(监事) [新增] | 曹焕芳(监事) [退出] | 2016-03-11 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-03-11 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-11 |
监事成员 | 谢锡涛(总经理)
谢双许(监事) [新增]
谢锡涛(执行(常务)董事) | 曹焕芳(监事) [退出]
谢锡涛(执行(常务)董事)
谢锡涛(总经理) | 2016-03-11 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道万象天成7栋303 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路10号汇通大厦6层612房 | 2016-03-11 |
监事成员 | 谢锡涛(总经理) 谢双许(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) | 曹焕芳(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) 谢锡涛(总经理) | 2016-03-11 |
一照一码升级 | | | 2016-03-11 |
监事成员 | 曹焕芳(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) 谢锡涛(总经理) | 谢锡涛(总经理) 彭威元(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) | 2016-02-04 |
成员 | 曹焕芳(监事),谢锡涛(执行董事),谢锡涛(总经理) | 彭威元(监事),谢锡涛(总经理),谢锡涛(执行董事) | 2016-02-04 |
高级管理人员备案 | 执行董事:谢锡涛
监事:曹焕芳 [新增]
总经理:谢锡涛 | 执行董事:谢锡涛
监事:彭威元 [退出]
总经理:谢锡涛 | 2016-02-04 |
监事信息 | 曹焕芳(监事) [新增] | 彭威元(监事) [退出] | 2016-02-04 |
监事成员 | 曹焕芳(监事) [新增]
谢锡涛(执行(常务)董事)
谢锡涛(总经理) | 谢锡涛(总经理)
彭威元(监事) [退出]
谢锡涛(执行(常务)董事) | 2016-02-04 |
经营范围 | 建材、建筑装饰材料、电子产品、五金产品、塑胶制品、包装材料、服饰材料、通讯产品的技术开发与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询;国内贸易;货物及技术进出口;为餐饮企业提供管理服务;企业管理咨询;文化活动策划。^中西餐制售。 | 为餐饮企业提供管理服务;企业管理咨询;文化活动策划;国内贸易;货物及技术进出口。^中西餐制售。 | 2016-01-21 |
名称 | 深圳市合滋味商贸有限公司 | 深圳市合滋味餐饮管理有限公司 | 2016-01-21 |
注册资本 | 人民币5030 万元 | 人民币100 万元 | 2015-12-31 |
章程 | | | 2015-12-31 |
股东(投资人) | 谢锡涛 5030(万元) 100% | 彭宇媚 50(万元) 50% 彭威元 50(万元) 50% | 2015-12-31 |
董事成员 | 谢锡涛(总经理) 彭威元(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) | 刘宇新(总经理) 刘宇新(执行(常务)董事) 彭威元(监事) | 2015-12-31 |
一照一码升级 | | | 2015-12-31 |
高管人员 | 谢锡涛(总经理) 彭威元(监事) 谢锡涛(执行(常务)董事) | 刘宇新(总经理) 刘宇新(执行(常务)董事) 彭威元(监事) | 2015-12-31 |
统一社会信用代码 | *****P | - | 2015-12-31 |
注册资本 | 5030( + 4930% ) | 100 | 2015-12-31 |
成员 | 彭威元(监事),谢锡涛(总经理),谢锡涛(执行董事) | 刘宇新(执行董事),刘宇新(总经理),彭威元(监事) | 2015-12-31 |
投资人 | 谢锡涛 5030(万元)100% | 彭宇媚 50(万元)50% 彭威元 50(万元)50% | 2015-12-31 |
负责人 | 谢锡涛 | 刘宇新 | 2015-12-31 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-12-31 |
负责人变更 | 总经理:谢锡涛;
监事:彭威元;
董事长:谢锡涛;
法定代表人:谢锡涛;
股东:谢锡涛; | 法定代表人:刘宇新;
董事长:刘宇新;
股东:彭宇媚;
股东:彭威元;
总经理:刘宇新;
监事:彭威元; | 2015-12-31 |
投资人变更 | 股东名称:谢锡涛、出资额:5030、出资比例:100; [新增] | 股东名称:彭威元、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:彭宇媚、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2015-12-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:谢锡涛 [新增]
执行董事:谢锡涛 [新增]
监事:彭威元 | 监事:彭威元
总经理:刘宇新 [退出]
执行董事:刘宇新 [退出] | 2015-12-31 |
高管人员 | 谢锡涛(总经理) [新增] | 刘宇新(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
投资人变更 | 名称:谢锡涛,出资额:5030,出资比例:100 [新增] | 名称:彭宇媚,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:彭威元,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2015-12-31 |
董事长或执行董事成员 | 谢锡涛(执行董事) [新增] | 刘宇新(执行董事) [退出] | 2015-12-31 |
其他事项备案 | *****P | - | 2015-12-31 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-12-31 |
注册资本变更 | 5030( + 4930% ) | 100 | 2015-12-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-12-31 |
高管人员 | 谢锡涛(总经理) [新增]
彭威元(监事)
谢锡涛(执行(常务)董事) [新增] | 刘宇新(总经理) [退出]
刘宇新(执行(常务)董事) [退出]
彭威元(监事) | 2015-12-31 |
一照一码升级 | - | - | 2015-12-31 |
董事成员 | 谢锡涛(总经理) [新增]
彭威元(监事)
谢锡涛(执行(常务)董事) [新增] | 刘宇新(总经理) [退出]
刘宇新(执行(常务)董事) [退出]
彭威元(监事) | 2015-12-31 |
股东 | 谢锡涛 5030(万元) 100% [新增] | 彭宇媚 50(万元) 50% [退出]
彭威元 50(万元) 50% [退出] | 2015-12-31 |
章程 | - | - | 2015-12-31 |
注册资本 | 人民币5030 万元( + 4930% ) | 人民币100 万元 | 2015-12-31 |
法定代表人 | 谢锡涛 | 刘宇新 | 2015-12-31 |