变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2022-06-16 |
许可信息 | 《食品流通许可证》(),《食品流通许可证》() | 《食品流通许可证》(),《食品流通许可证》() | 2022-06-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-10 | 2022-05-13 | 2022-06-16 |
一般经营项目 | 初级农产品的销售,国内贸易,货物及技术进出口业务。食用农产品批发;初级农产品收购;农副产品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 初级农产品的销售,国内贸易,货物及技术进出口业务。 | 2022-06-16 |
地址 | 深圳市南山区南山街道荔湾社区月亮湾大道2078号兆龙大楼213 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路10号山灵数码A栋01-B102室 | 2022-06-16 |
成员 | 都桄陶(总经理),赵家辉(监事),都桄陶(执行董事) | 钟松伯(执行董事),钟松伯(总经理),钟见宁(监事) | 2022-06-07 |
负责人 | 都桄陶 | 钟松伯 | 2022-06-07 |
总经理 | 都桄陶(总经理), [新增]
赵家辉(监事), [新增]
都桄陶(执行董事) [新增] | 钟松伯(执行董事), [退出]
钟松伯(总经理), [退出]
钟见宁(监事) [退出] | 2022-06-07 |
投资人 | 都桄陶 990(万元)99%赵家辉 10(万元)1% | 钟松伯 990(万元)99%钟见宁 10(万元)1% | 2022-06-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-05-13 | 2020-03-12 | 2022-06-07 |
监事信息 | 都桄陶(总经理), [新增]
赵家辉(监事), [新增]
都桄陶(执行董事) [新增] | 钟松伯(执行董事), [退出]
钟松伯(总经理), [退出]
钟见宁(监事) [退出] | 2022-06-07 |
股权和公证书 | - | - | 2022-06-07 |
董事长或执行董事成员 | 都桄陶(总经理), [新增]
赵家辉(监事), [新增]
都桄陶(执行董事) [新增] | 钟松伯(执行董事), [退出]
钟松伯(总经理), [退出]
钟见宁(监事) [退出] | 2022-06-07 |
指定联系人 | 都桄陶 | 钟松伯 | 2022-06-07 |
指定联系人 | 钟见宁 10(万元)1% 钟松伯 990(万元)99% | 钟见宁 10(万元)1% 赖其慧 990(万元)99% | 2020-03-19 |
指定联系人 | 钟松伯(执行董事),
钟松伯(总经理) | 赖其慧(总经理),
赖其慧(执行董事) | 2020-03-19 |
成员 | 钟松伯(执行董事),钟松伯(总经理) | 赖其慧(总经理),赖其慧(执行董事) | 2020-03-19 |
投资人 | 钟见宁 10(万元)1%
钟松伯 990(万元)99% [新增] | 钟见宁 10(万元)1%
赖其慧 990(万元)99% [退出] | 2020-03-19 |
地址 | 深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路10号山灵数码A栋01-B102室 | 深圳市龙岗区平湖街道横东岭路58号D栋307 | 2020-03-19 |
指定联系人 | 钟松伯 | 赖其慧 | 2020-03-19 |
董事长或执行董事成员 | 钟松伯(执行董事), [新增]
钟松伯(总经理) [新增] | 赖其慧(总经理), [退出]
赖其慧(执行董事) [退出] | 2020-03-19 |
总经理 | 钟松伯(执行董事), [新增]
钟松伯(总经理) [新增] | 赖其慧(总经理), [退出]
赖其慧(执行董事) [退出] | 2020-03-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-12 | 2020-02-26 | 2020-03-19 |
负责人 | 钟松伯 [新增] | 赖其慧 [退出] | 2020-03-19 |
指定联系人 | 钟见宁(监事),
赖其慧(执行董事),
赖其慧(总经理) | 肖开盛(总经理),
李平(监事),
肖开盛(执行董事) | 2020-02-27 |
指定联系人 | 赖其慧 990(万元)99% 钟见宁 10(万元)1% | 肖开盛 100(万元)100% | 2020-02-27 |
指定联系人 | 赖其慧 | 肖开盛 | 2020-02-27 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-02-27 |
注册资本 | 1000 人民币( + 900% ) | 100 人民币 | 2020-02-27 |
成员 | 钟见宁(监事),赖其慧(执行董事),赖其慧(总经理) | 肖开盛(总经理),李平(监事),肖开盛(执行董事) | 2020-02-27 |
投资人 | 钟见宁 10(万元)1% 赖其慧 990(万元)99% | 肖开盛 100(万元)100% | 2020-02-27 |
负责人 | 赖其慧 | 肖开盛 | 2020-02-27 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2020-02-27 |
负责人变更 | - | - | 2020-02-27 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2020-02-27 |
章程备案 | 2020-02-26 | 2019-01-17 | 2020-02-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2020-02-27 |
投资人变更 | - | - | 2020-02-27 |
其他事项备案 | - | - | 2020-02-27 |
许可信息 | 《食品流通许可证》() | 《食品流通许可证》() | 2019-01-22 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:; | 2019-01-22 |
章程备案 | 2019-01-17 | 2018-11-30 | 2019-01-22 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道横东岭路58号D栋307 | 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区宝利路一号 | 2019-01-22 |
指定联系人 | 肖开盛 100(万元)100% | 王伟 100(万元)100% | 2018-12-11 |
指定联系人 | 肖开盛(总经理),
肖开盛(执行董事) | 王伟(执行董事),
王伟(总经理) | 2018-12-11 |
指定联系人 | 肖开盛 | 王伟 | 2018-12-11 |
成员 | 肖开盛(总经理),肖开盛(执行董事) | 王伟(执行董事),王伟(总经理) | 2018-12-11 |
负责人变更 | 总经理:肖开盛;
法定代表人:肖开盛;
股东:;
董事长:肖开盛;
工商联络员:肖开盛; | 工商联络员:王伟;
总经理:王伟;
董事长:王伟;
法定代表人:王伟;
股东:王伟; | 2018-12-11 |
投资人变更 | 股东名称:肖开盛、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:王伟、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2018-12-11 |
高级管理人员备案 | 总经理:肖开盛 [新增]
执行董事:肖开盛 [新增] | 总经理:王伟 [退出]
执行董事:王伟 [退出] | 2018-12-11 |
章程备案 | 2018-11-30 | 1900-01-01 | 2018-12-11 |
投资人 | 肖开盛 100(万元)100% | 王伟 100(万元)100% | 2018-12-11 |
负责人 | 肖开盛 | 王伟 | 2018-12-11 |