变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程 | - | - | 2020-08-27 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-27 |
投资人 | 蔡志华 1.5(万元)15%
深圳市威尼思实业有限公司 8.5(万元)85% | 蔡志华 3(万元)30%
深圳市威尼思实业有限公司 7(万元)70% | 2020-08-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-20 | 2020-07-30 | 2020-08-27 |
投资人 | 深圳市威尼思实业有限公司 7(万元)70% [新增]
蔡志华 3(万元)30% | 刘志文 5(万元)50% [退出]
蔡志华 5(万元)50% | 2020-08-10 |
章程 | - | - | 2020-08-10 |
地址 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心A1051 | 深圳市龙华区民治街道民康路东明大厦608 | 2020-08-10 |
股权和公证书 | - | - | 2020-08-10 |
升级换照 | - | - | 2020-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-30 | 2018-05-03 | 2020-08-10 |
投资人 | 名称:刘志文,出资额:5,出资比例:50名称:蔡志华,出资额:5,出资比例:50 | 名称:王军伟,出资额:5,出资比例:50名称:苏干干,出资额:5,出资比例:50 | 2018-05-03 |
成员 | 蔡志华 | 王军伟 | 2018-05-03 |
成员 | 刘志文
5(万元)50%
蔡志华
5(万元)50% | 苏干干
5(万元)50%
王军伟
5(万元)50% | 2018-05-03 |
成员 | 刘志文(监事),蔡志华(执行董事),蔡志华(总经理) | 王军伟(执行董事),苏干干(监事),王军伟(总经理) | 2018-05-03 |
投资人 | 刘志文 5(万元)50% 蔡志华 5(万元)50% | 苏干干 5(万元)50% 王军伟 5(万元)50% | 2018-05-03 |
负责人 | 蔡志华 | 王军伟 | 2018-05-03 |
负责人变更 | 法定代表人:蔡志华;
董事长:蔡志华;
股东:;
总经理:蔡志华;
监事:刘志文;
股东:; | 董事长:王军伟;
监事:苏干干;
股东:王军伟;
总经理:王军伟;
股东:苏干干;
法定代表人:王军伟; | 2018-05-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:蔡志华 [新增]
监事:刘志文 [新增]
执行董事:蔡志华 [新增] | 执行董事:王军伟 [退出]
监事:苏干干 [退出]
总经理:王军伟 [退出] | 2018-05-03 |
投资人变更 | 股东名称:刘志文、出资额:5、出资比例:50; [新增]
股东名称:蔡志华、出资额:5、出资比例:50; [新增] | 股东名称:王军伟、出资额:5、出资比例:50; [退出]
股东名称:苏干干、出资额:5、出资比例:50; [退出] | 2018-05-03 |
投资人变更 | 名称:刘志文,出资额:5,出资比例:50 [新增]
名称:蔡志华,出资额:5,出资比例:50 [新增] | 名称:王军伟,出资额:5,出资比例:50 [退出]
名称:苏干干,出资额:5,出资比例:50 [退出] | 2018-05-03 |
总经理 | 蔡志华(总经理) [新增] | 王军伟(总经理) [退出] | 2018-05-03 |
董事长或执行董事成员 | 蔡志华(执行董事) [新增] | 王军伟(执行董事) [退出] | 2018-05-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-03 | 2017-12-06 | 2018-05-03 |
一般经营项目 | 企业管理咨询;商业信息咨询;电子产品及电子设备及电子元器件的购销;电脑软硬件的技术开发及销售;软件和信息技术的技术咨询;数据库开发;国内贸易;建筑装饰工程、灯光照明工程的设计与施工;机电设备安装工程的施工。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品、电脑软硬件的技术研发、销售、技术咨询;装饰产品、装修材料、建筑材料、办公用品、工艺礼品(不含象牙及其制品)、机电产品的销售;会务策划;商务信息咨询;国内贸易。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营) | 2018-05-03 |
监事信息 | 刘志文(监事) [新增] | 苏干干(监事) [退出] | 2018-05-03 |
投资人 | 名称:苏干干,出资额:5,出资比例:50名称:王军伟,出资额:5,出资比例:50 | 名称:王军伟,出资额:750,出资比例:50名称:苏干干,出资额:750,出资比例:50 | 2017-12-08 |
注册资本 | 10,156( - 99.323% ) | 1500,156 | 2017-12-08 |
注册资本 | 10 人民币( - 99.33333% ) | 1500 人民币 | 2017-12-08 |
投资人 | 苏干干 5(万元)50% 王军伟 5(万元)50% | 王军伟 750(万元)50% 苏干干 750(万元)50% | 2017-12-08 |
投资人变更 | 股东名称:苏干干、出资额:5( - 99.33333% )、出资比例:50;
股东名称:王军伟、出资额:5( - 99.33333% )、出资比例:50; | 股东名称:王军伟、出资额:750、出资比例:50;
股东名称:苏干干、出资额:750、出资比例:50; | 2017-12-08 |
注册资本变更 | 10( - 99.33333% ) | 1500 | 2017-12-08 |
投资人变更 | 名称:苏干干,出资额:5( - 99.33333% ),出资比例:50
名称:王军伟,出资额:5( - 99.33333% ),出资比例:50 | 名称:王军伟,出资额:750,出资比例:50
名称:苏干干,出资额:750,出资比例:50 | 2017-12-08 |
注册资本变更 | 10人民币( - 99.33333% ) | 1500人民币 | 2017-12-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-06 | 2017-05-24 | 2017-12-08 |
成员 | 王军伟
750(万元)50%
苏干干
750(万元)50% | 邢俊涛
750(万元)50%
邢丽丽
750(万元)50% | 2017-05-24 |
投资人 | 名称:王军伟,出资额:750,出资比例:50名称:苏干干,出资额:750,出资比例:50 | 名称:邢俊涛,出资额:750,出资比例:50名称:邢丽丽,出资额:750,出资比例:50 | 2017-05-24 |
成员 | 王军伟 | 邢丽丽 | 2017-05-24 |
成员 | 王军伟(执行董事),王军伟(总经理),苏干干(监事) | 邢丽丽(执行董事),邢丽丽(总经理),邢俊涛(监事) | 2017-05-24 |
投资人 | 王军伟 750(万元)50% 苏干干 750(万元)50% | 邢俊涛 750(万元)50% 邢丽丽 750(万元)50% | 2017-05-24 |
负责人 | 王军伟 | 邢丽丽 | 2017-05-24 |
投资人变更 | 股东名称:王军伟、出资额:750、出资比例:50; [新增]
股东名称:苏干干、出资额:750、出资比例:50; [新增] | 股东名称:邢俊涛、出资额:750、出资比例:50; [退出]
股东名称:邢丽丽、出资额:750、出资比例:50; [退出] | 2017-05-24 |
负责人变更 | 董事长:王军伟;
股东:;
总经理:王军伟;
法定代表人:王军伟;
股东:;
监事:苏干干; | 股东:邢俊涛;
总经理:邢丽丽;
监事:邢俊涛;
董事长:邢丽丽;
股东:邢丽丽;
法定代表人:邢丽丽; | 2017-05-24 |
高级管理人员备案 | 监事:苏干干 [新增]
总经理:王军伟 [新增]
执行董事:王军伟 [新增] | 执行董事:邢丽丽 [退出]
总经理:邢丽丽 [退出]
监事:邢俊涛 [退出] | 2017-05-24 |
监事信息 | 苏干干(监事) [新增] | 邢俊涛(监事) [退出] | 2017-05-24 |
投资人变更 | 名称:王军伟,出资额:750,出资比例:50 [新增]
名称:苏干干,出资额:750,出资比例:50 [新增] | 名称:邢俊涛,出资额:750,出资比例:50 [退出]
名称:邢丽丽,出资额:750,出资比例:50 [退出] | 2017-05-24 |
董事长或执行董事成员 | 王军伟(执行董事) [新增] | 邢丽丽(执行董事) [退出] | 2017-05-24 |
总经理 | 王军伟(总经理) [新增] | 邢丽丽(总经理) [退出] | 2017-05-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-24 | 2015-12-21 | 2017-05-24 |
高管人员 | 王军伟(执行(常务)董事) [新增]
苏干干(监事) [新增]
王军伟(总经理) [新增] | 邢丽丽(总经理) [退出]
邢俊涛(监事) [退出]
邢丽丽(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
监事成员 | 王军伟(执行(常务)董事) [新增]
苏干干(监事) [新增]
王军伟(总经理) [新增] | 邢丽丽(总经理) [退出]
邢俊涛(监事) [退出]
邢丽丽(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
董事成员 | 王军伟(执行(常务)董事) [新增]
苏干干(监事) [新增]
王军伟(总经理) [新增] | 邢丽丽(总经理) [退出]
邢俊涛(监事) [退出]
邢丽丽(执行(常务)董事) [退出] | 2017-05-24 |
股东 | 王军伟 750(万元) 50% [新增]
苏干干 750(万元) 50% [新增] | 邢丽丽 750(万元) 50% [退出]
邢俊涛 750(万元) 50% [退出] | 2017-05-24 |
法定代表人 | 王军伟 | 邢丽丽 | 2017-05-24 |
经营范围 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品、电脑软硬件的技术研发、销售、技术咨询;装饰产品、装修材料、建筑材料、办公用品、工艺礼品(不含象牙及其制品)、机电产品的销售;会务策划;商务信息咨询;国内贸易。(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)^ | 电子产品、机电设备、五金配件、化工产品(不含危险化学品、易爆易制毒化学品、成品油)、服装的销售及相关信息咨询;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2017-05-24 |