变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 何海龙 102(万元)3.40% 马宇翔 2898(万元)96.60% | 鲁华军 30(万元)1% 汪锦琴 102(万元)3.40% 何海龙 102(万元)3.40% 贺斌程 360(万元)12% 严和清 2256(万元)75.20% 吴海 150(万元)5% | 2017-06-30 |
投资人变更 | 股东名称:何海龙、出资额:102、出资比例:3.400000;
股东名称:马宇翔、出资额:2898、出资比例:96.600000; [新增] | 股东名称:鲁华军、出资额:30、出资比例:1; [退出]
股东名称:吴海、出资额:150、出资比例:5; [退出]
股东名称:严和清、出资额:2256、出资比例:75.200000; [退出]
股东名称:贺斌程、出资额:360、出资比例:12; [退出]
股东名称:何海龙、出资额:102、出资比例:3.400000;
股东名称:汪锦琴、出资额:102、出资比例:3.400000; [退出] | 2017-06-30 |
投资人变更 | 名称:何海龙,出资额:102,出资比例:3.4
名称:马宇翔,出资额:2898,出资比例:96.6 [新增] | 名称:鲁华军,出资额:30,出资比例:1 [退出]
名称:汪锦琴,出资额:102,出资比例:3.4 [退出]
名称:何海龙,出资额:102,出资比例:3.4
名称:贺斌程,出资额:360,出资比例:12 [退出]
名称:严和清,出资额:2256,出资比例:75.2 [退出]
名称:吴海,出资额:150,出资比例:5 [退出] | 2017-06-30 |
章程备案 | 2017-06-27 | 1900-01-01 | 2017-06-30 |
股东 | 马宇翔 2898(万元) 96.6000% [新增]
何海龙 102(万元) 3.4000% | 汪锦琴 102(万元) 3.4000% [退出]
贺斌程 360(万元) 12% [退出]
吴海 150(万元) 5% [退出]
鲁华军 30(万元) 1% [退出]
何海龙 102(万元) 3.4000%
严和清 2256(万元) 75.2000% [退出] | 2017-06-30 |
成员 | 马宇翔(执行董事),贺斌程(监事),马宇翔(总经理) | 熊艳(总经理),熊艳(执行董事),贺斌程(监事) | 2016-12-15 |
负责人 | 马宇翔 | 熊艳 | 2016-12-15 |
负责人变更 | 法定代表人:马宇翔;
监事:贺斌程;
董事长:马宇翔;
总经理:马宇翔; | 总经理:熊艳;
监事:贺斌程;
法定代表人:熊艳;
董事长:熊艳; | 2016-12-15 |
高级管理人员备案 | 执行董事:马宇翔 [新增]
总经理:马宇翔 [新增]
监事:贺斌程 | 执行董事:熊艳 [退出]
总经理:熊艳 [退出]
监事:贺斌程 | 2016-12-15 |
高管人员 | 马宇翔(总经理) [新增] | 熊艳(总经理) [退出] | 2016-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 马宇翔(执行董事) [新增] | 熊艳(执行董事) [退出] | 2016-12-15 |
高管人员 | 马宇翔(执行(常务)董事) [新增]
贺斌程(监事)
马宇翔(总经理) [新增] | 熊艳(执行(常务)董事) [退出]
贺斌程(监事)
熊艳(总经理) [退出] | 2016-12-15 |
董事成员 | 马宇翔(执行(常务)董事) [新增]
贺斌程(监事)
马宇翔(总经理) [新增] | 熊艳(执行(常务)董事) [退出]
贺斌程(监事)
熊艳(总经理) [退出] | 2016-12-15 |
董事成员 | 马宇翔(执行(常务)董事) 贺斌程(监事) 马宇翔(总经理) | 熊艳(执行(常务)董事) 贺斌程(监事) 熊艳(总经理) | 2016-12-15 |
法定代表人(负责人) | 马宇翔 | 熊艳 | 2016-12-15 |
高管人员 | 马宇翔(执行(常务)董事) 贺斌程(监事) 马宇翔(总经理) | 熊艳(执行(常务)董事) 贺斌程(监事) 熊艳(总经理) | 2016-12-15 |
股东(投资人) | 汪锦琴 102(万元) 3.4000% 严和清 2256(万元) 75.2000% 贺斌程 360(万元) 12% 吴海 150(万元) 5% 鲁华军 30(万元) 1% 何海龙 102(万元) 3.4000% | 墙红艳 900(万元) 30% 彭建利 2100(万元) 70% | 2016-08-04 |
章程 | | | 2016-08-04 |
监事成员 | 熊艳(执行(常务)董事) 贺斌程(监事) 熊艳(总经理) | 墙红艳(监事) 熊艳(总经理) 熊艳(执行(常务)董事) | 2016-08-04 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-04 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-04 |
监事成员 | 熊艳(执行(常务)董事)
贺斌程(监事) [新增]
熊艳(总经理) | 墙红艳(监事) [退出]
熊艳(总经理)
熊艳(执行(常务)董事) | 2016-08-04 |
章程 | - | - | 2016-08-04 |
成员 | 熊艳(总经理),熊艳(执行董事),贺斌程(监事) | 墙红艳(监事),熊艳(总经理),熊艳(执行董事) | 2016-08-04 |
投资人 | 何海龙 102(万元)3.40% 贺斌程 360(万元)12% 鲁华军 30(万元)1% 严和清 2256(万元)75.20% 汪锦琴 102(万元)3.40% 吴海 150(万元)5% | 墙红艳 900(万元)30% 彭建利 2100(万元)70% | 2016-08-04 |
投资人变更 | 股东名称:汪锦琴、出资额:102、出资比例:3.400000; [新增]
股东名称:严和清、出资额:2256、出资比例:75.200000; [新增]
股东名称:贺斌程、出资额:360、出资比例:12; [新增]
股东名称:吴海、出资额:150、出资比例:5; [新增]
股东名称:鲁华军、出资额:30、出资比例:1; [新增]
股东名称:何海龙、出资额:102、出资比例:3.400000; [新增] | 股东名称:墙红艳、出资额:900、出资比例:30; [退出]
股东名称:彭建利、出资额:2100、出资比例:70; [退出] | 2016-08-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:熊艳
执行董事:熊艳
监事:贺斌程 [新增] | 执行董事:熊艳
监事:墙红艳 [退出]
总经理:熊艳 | 2016-08-04 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 2016-08-04 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-08-04 |
监事信息 | 贺斌程(监事) [新增] | 墙红艳(监事) [退出] | 2016-08-04 |
审批项目 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2016-08-04 |
投资人变更 | 名称:严和清,出资额:2256,出资比例:75.2 [新增]
名称:吴海,出资额:150,出资比例:5 [新增]
名称:何海龙,出资额:102,出资比例:3.4 [新增]
名称:汪锦琴,出资额:102,出资比例:3.4 [新增]
名称:贺斌程,出资额:360,出资比例:12 [新增]
名称:鲁华军,出资额:30,出资比例:1 [新增] | 名称:彭建利,出资额:2100,出资比例:70 [退出]
名称:墙红艳,出资额:900,出资比例:30 [退出] | 2016-08-04 |
股东 | 汪锦琴 102(万元) 3.4000% [新增]
贺斌程 360(万元) 12% [新增]
吴海 150(万元) 5% [新增]
鲁华军 30(万元) 1% [新增]
何海龙 102(万元) 3.4000% [新增]
严和清 2256(万元) 75.2000% [新增] | 彭建利 2100(万元) 70% [退出]
墙红艳 900(万元) 30% [退出] | 2016-08-04 |
经营范围 | 计算机软硬件及机电设备的开发、销售、维修、系统集成;计算机软硬件的技术服务、技术咨询;计算机配件及耗材、办公用品、五金交电的销售;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^计算机软硬件及机电设备的生产。 | 计算机软硬件的技术开发、咨询;网上电子商务;精密五金、精密机械配件、塑胶制品、电子产品、仪器仪表及设备的购销;国内贸易。^仪器仪表及设备的生产。 | 2016-08-04 |
成员 | 墙红艳(监事),熊艳(总经理),熊艳(执行董事) | 彭建利(执行董事),彭建利(总经理),墙红艳(监事) | 2016-05-04 |
负责人 | 熊艳 | 彭建利 | 2016-05-04 |
高级管理人员备案 | 总经理:熊艳 [新增]
执行董事:熊艳 [新增]
监事:墙红艳 | 执行董事:彭建利 [退出]
监事:墙红艳
总经理:彭建利 [退出] | 2016-05-04 |
负责人变更 | 董事长:熊艳;
法定代表人:熊艳;
监事:墙红艳;
总经理:熊艳; | 法定代表人:彭建利;
监事:墙红艳;
董事长:彭建利;
总经理:彭建利; | 2016-05-04 |
董事长或执行董事成员 | 熊艳(执行董事) [新增] | 彭建利(执行董事) [退出] | 2016-05-04 |
高管人员 | 熊艳(总经理) [新增] | 彭建利(总经理) [退出] | 2016-05-04 |
高管人员 | 墙红艳(监事)
熊艳(总经理) [新增]
熊艳(执行(常务)董事) [新增] | 彭建利(总经理) [退出]
彭建利(执行(常务)董事) [退出]
墙红艳(监事) | 2016-05-04 |
董事成员 | 墙红艳(监事)
熊艳(总经理) [新增]
熊艳(执行(常务)董事) [新增] | 彭建利(总经理) [退出]
彭建利(执行(常务)董事) [退出]
墙红艳(监事) | 2016-05-04 |
法定代表人 | 熊艳 | 彭建利 | 2016-05-04 |
董事成员 | 墙红艳(监事) 熊艳(总经理) 熊艳(执行(常务)董事) | 彭建利(总经理) 彭建利(执行(常务)董事) 墙红艳(监事) | 2016-05-04 |
高管人员 | 墙红艳(监事) 熊艳(总经理) 熊艳(执行(常务)董事) | 彭建利(总经理) 彭建利(执行(常务)董事) 墙红艳(监事) | 2016-05-04 |