变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 岳淇宾(执行董事),
岳淇宾(总经理),
黄宁(监事) | 叶昌文(监事),
黄艳辉(总经理),
黄艳辉(执行董事) | 2020-03-19 |
指定联系人 | 岳淇宾 100(万元)100% | 黄艳辉 70(万元)70% 叶昌文 30(万元)30% | 2020-03-19 |
成员 | 岳淇宾(执行董事),岳淇宾(总经理),黄宁(监事) | 叶昌文(监事),黄艳辉(总经理),黄艳辉(执行董事) | 2020-03-19 |
投资人 | 岳淇宾 100(万元)100% [新增] | 黄艳辉 70(万元)70% [退出]
叶昌文 30(万元)30% [退出] | 2020-03-19 |
升级换照 | - | - | 2020-03-19 |
指定联系人 | 岳淇宾 | 黄艳辉 | 2020-03-19 |
负责人 | 岳淇宾 [新增] | 黄艳辉 [退出] | 2020-03-19 |
监事信息 | 岳淇宾(执行董事), [新增]
岳淇宾(总经理), [新增]
黄宁(监事) [新增] | 叶昌文(监事), [退出]
黄艳辉(总经理), [退出]
黄艳辉(执行董事) [退出] | 2020-03-19 |
董事长或执行董事成员 | 岳淇宾(执行董事), [新增]
岳淇宾(总经理), [新增]
黄宁(监事) [新增] | 叶昌文(监事), [退出]
黄艳辉(总经理), [退出]
黄艳辉(执行董事) [退出] | 2020-03-19 |
总经理 | 岳淇宾(执行董事), [新增]
岳淇宾(总经理), [新增]
黄宁(监事) [新增] | 叶昌文(监事), [退出]
黄艳辉(总经理), [退出]
黄艳辉(执行董事) [退出] | 2020-03-19 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2020-03-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-13 | 2017-05-25 | 2020-03-19 |
指定联系人 | 黄艳辉(执行董事),
黄艳辉(总经理),
叶昌文(监事) | 练文锋(执行董事),
唐静(总经理),
郑帮荣(监事) | 2017-06-07 |
指定联系人 | 黄艳辉 70(万元)70% 叶昌文 30(万元)30% | 练文锋 70(万元)70% 唐静 30(万元)30% | 2017-06-07 |
成员 | 黄艳辉(执行董事),黄艳辉(总经理),叶昌文(监事) | 练文锋(执行董事),唐静(总经理),郑帮荣(监事) | 2017-06-07 |
投资人 | 黄艳辉 70(万元)70% 叶昌文 30(万元)30% | 唐静 30(万元)30% 练文锋 70(万元)70% | 2017-06-07 |
负责人 | 黄艳辉 | 练文锋 | 2017-06-07 |
负责人变更 | 董事长:黄艳辉;
股东:;
总经理:黄艳辉;
监事:叶昌文;
股东:;
工商联络员:黄艳辉;
法定代表人:黄艳辉; | 法定代表人:练文锋;
股东:练文锋;
工商联络员:练文锋;
股东:唐静;
总经理:唐静;
监事:郑帮荣;
董事长:练文锋; | 2017-06-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-25 | 1900-01-01 | 2017-06-07 |
董事长或执行董事成员 | 黄艳辉(执行董事) [新增] | 练文锋(执行董事) [退出] | 2017-06-07 |
总经理 | 黄艳辉(总经理) [新增] | 唐静(总经理) [退出] | 2017-06-07 |
指定联系人 | 黄艳辉 | 练文锋 | 2017-06-07 |
投资人变更 | 名称:黄艳辉,出资额:70,出资比例:70 [新增]
名称:叶昌文,出资额:30,出资比例:30 [新增] | 名称:唐静,出资额:30,出资比例:30 [退出]
名称:练文锋,出资额:70,出资比例:70 [退出] | 2017-06-07 |
监事信息 | 叶昌文(监事) [新增] | 郑帮荣(监事) [退出] | 2017-06-07 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-07 |
高管人员 | 黄艳辉(执行(常务)董事) [新增]
黄艳辉(总经理) [新增]
叶昌文(监事) [新增] | 郑帮荣(监事) [退出]
练文锋(执行(常务)董事) [退出]
唐静(总经理) [退出] | 2017-06-07 |
监事成员 | 黄艳辉(执行(常务)董事) [新增]
黄艳辉(总经理) [新增]
叶昌文(监事) [新增] | 郑帮荣(监事) [退出]
练文锋(执行(常务)董事) [退出]
唐静(总经理) [退出] | 2017-06-07 |
董事成员 | 黄艳辉(执行(常务)董事) [新增]
黄艳辉(总经理) [新增]
叶昌文(监事) [新增] | 郑帮荣(监事) [退出]
练文锋(执行(常务)董事) [退出]
唐静(总经理) [退出] | 2017-06-07 |
股权变更和公证书 | - | - | 2017-06-07 |
股东 | 黄艳辉 70(万元) 70% [新增]
叶昌文 30(万元) 30% [新增] | 练文锋 70(万元) 70% [退出]
唐静 30(万元) 30% [退出] | 2017-06-07 |
法定代表人 | 黄艳辉 | 练文锋 | 2017-06-07 |
投资人变更 | 股东名称:黄艳辉、出资额:70、出资比例:70; [新增]
股东名称:叶昌文、出资额:30、出资比例:30; [新增] | 股东名称:唐静、出资额:30、出资比例:30; [退出]
股东名称:练文锋、出资额:70、出资比例:70; [退出] | 2017-06-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:黄艳辉 [新增]
监事:叶昌文 [新增]
执行董事:黄艳辉 [新增] | 总经理:唐静 [退出]
执行董事:练文锋 [退出]
监事:郑帮荣 [退出] | 2017-06-07 |
成员 | 练文锋 | 郑帮荣 | 2016-08-31 |
成员 | 郑帮荣(监事),唐静(总经理),练文锋(执行董事) | 练文锋(监事),郑帮荣(执行董事),唐静(总经理) | 2016-08-31 |
负责人 | 练文锋 | 郑帮荣 | 2016-08-31 |
负责人变更 | 董事长:练文锋;
法定代表人:练文锋;
监事:郑帮荣;
总经理:唐静; | 法定代表人:郑帮荣;
董事长:郑帮荣;
总经理:唐静;
监事:练文锋; | 2016-08-31 |
高级管理人员备案 | 总经理:唐静
执行董事:练文锋 [新增]
监事:郑帮荣 [新增] | 监事:练文锋 [退出]
执行董事:郑帮荣 [退出]
总经理:唐静 | 2016-08-31 |
董事长或执行董事成员 | 练文锋(执行董事) [新增] | 郑帮荣(执行董事) [退出] | 2016-08-31 |
监事信息 | 郑帮荣(监事) [新增] | 练文锋(监事) [退出] | 2016-08-31 |
监事成员 | 郑帮荣(监事)
练文锋(执行(常务)董事)
唐静(总经理) | 练文锋(监事)
唐静(总经理)
郑帮荣(执行(常务)董事) | 2016-08-31 |
董事成员 | 郑帮荣(监事)
练文锋(执行(常务)董事)
唐静(总经理) | 练文锋(监事)
唐静(总经理)
郑帮荣(执行(常务)董事) | 2016-08-31 |
法定代表人 | 练文锋 | 郑帮荣 | 2016-08-31 |
董事成员 | 郑帮荣(监事) 练文锋(执行(常务)董事) 唐静(总经理) | 唐静(总经理) 郑帮荣(执行(常务)董事) 练文锋(监事) | 2016-08-31 |
监事成员 | 郑帮荣(监事) 练文锋(执行(常务)董事) 唐静(总经理) | 唐静(总经理) 郑帮荣(执行(常务)董事) 练文锋(监事) | 2016-08-31 |