变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事信息 | 王晓阳(监事), [新增]
代岩(董事),
宋向军(董事) [新增] | 熊梦华(监事), [退出]
代岩(董事),
李明(董事) [退出] | 2022-04-22 |
其他董事信息 | 王晓阳(监事), [新增]
代岩(董事),
宋向军(董事) [新增] | 熊梦华(监事), [退出]
代岩(董事),
李明(董事) [退出] | 2022-04-22 |
成员 | 王晓阳(监事),代岩(董事),宋向军(董事) | 熊梦华(监事),代岩(董事),李明(董事) | 2022-04-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-10-12 | 2020-12-22 | 2021-10-12 |
注册资本 | 5000 人民币( + 66.66667% ) | 3000 人民币 | 2020-12-25 |
注册资本 | 5000,156( + 66.6632% ) | 3000,156 | 2020-12-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-22 | 2018-07-11 | 2020-12-25 |
投资人 | 河南投资集团有限公司 1700(万元)34%
河南投资集团汇融基金管理有限公司 3300(万元)66% | 河南投资集团有限公司 1020(万元)34%
河南投资集团汇融基金管理有限公司 1980(万元)66% | 2020-12-25 |
注册资本 | 3000 人民币( + 200% ) | 1000 人民币 | 2018-07-26 |
投资人 | 河南投资集团汇融基金管理有限公司 1980(万元)66% 河南投资集团有限公司 1020(万元)34% | 河南投资集团有限公司 340(万元)34% 河南投资集团汇融基金管理有限公司 660(万元)66% | 2018-07-26 |
投资人变更 | 股东名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司、出资额:1980( + 200% )、出资比例:66;
股东名称:河南投资集团有限公司、出资额:1020( + 200% )、出资比例:34; | 股东名称:河南投资集团有限公司、出资额:340、出资比例:34;
股东名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司、出资额:660、出资比例:66; | 2018-07-26 |
投资人变更 | 名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司,出资额:1980( + 200% ),出资比例:66
名称:河南投资集团有限公司,出资额:1020( + 200% ),出资比例:34 | 名称:河南投资集团有限公司,出资额:340,出资比例:34
名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司,出资额:660,出资比例:66 | 2018-07-26 |
注册资本变更 | 3000人民币( + 200% ) | 1000人民币 | 2018-07-26 |
章程备案 | 2018-07-11 | 2017-10-27 | 2018-07-26 |
注册资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2018-07-26 |
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2017-10-27 |
成员 | 代岩(董事),李明(董事),张黎鸥(总经理),张黎鸥(董事长) | 成福生(董事),王洪涛(董事长),赵科(总经理),赵科(董事) | 2017-10-27 |
投资人 | 河南投资集团汇融基金管理有限公司 660(万元)66% 河南投资集团有限公司 340(万元)34% | 高林资本管理有限公司 360(万元)36% 河南投资集团有限公司 340(万元)34% 北京高华丰瑞投资管理有限公司 300(万元)30% | 2017-10-27 |
负责人 | 张黎鸥 | 赵科 | 2017-10-27 |
投资人变更 | 股东名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司、出资额:660、出资比例:66; [新增]
股东名称:河南投资集团有限公司、出资额:340、出资比例:34; | 股东名称:高林资本管理有限公司、出资额:360、出资比例:36; [退出]
股东名称:北京高华丰瑞投资管理有限公司、出资额:300、出资比例:30; [退出]
股东名称:河南投资集团有限公司、出资额:340、出资比例:34; | 2017-10-27 |
负责人变更 | 其他董事:代岩;
股东:;
股东:;
法定代表人:张黎鸥;
其他董事:李明;
总经理:张黎鸥;
董事长:张黎鸥; | 股东:高林资本管理有限公司;
董事长:王洪涛;
总经理:赵科;
其他:赵科;
其他:成福生;
股东:河南投资集团有限公司;
法定代表人:赵科;
股东:北京高华丰瑞投资管理有限公司; | 2017-10-27 |
高级管理人员备案 | 董事:代岩 [新增]
董事:李明 [新增]
总经理:张黎鸥 [新增]
董事长:张黎鸥 [新增] | 董事:成福生 [退出]
董事长:王洪涛 [退出]
总经理:赵科 [退出]
董事:赵科 [退出] | 2017-10-27 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2017-10-27 |
董事长或执行董事成员 | 张黎鸥(董事长) [新增] | 王洪涛(董事长) [退出] | 2017-10-27 |
其他董事信息 | 代岩(董事) [新增]
李明(董事) [新增] | 成福生(董事) [退出]
赵科(董事) [退出] | 2017-10-27 |
总经理 | 张黎鸥(总经理) [新增] | 赵科(总经理) [退出] | 2017-10-27 |
投资人变更 | 名称:河南投资集团汇融基金管理有限公司,出资额:660,出资比例:66 [新增]
名称:河南投资集团有限公司,出资额:340,出资比例:34 | 名称:高林资本管理有限公司,出资额:360,出资比例:36 [退出]
名称:河南投资集团有限公司,出资额:340,出资比例:34
名称:北京高华丰瑞投资管理有限公司,出资额:300,出资比例:30 [退出] | 2017-10-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-27 | 1900-01-01 | 2017-10-27 |