变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路33号C33创新产业园613 | 深圳市罗湖区翠竹街道水田二街3号2栋宝琳国金交易中心4楼D区 | 2018-12-06 |
章程备案 | 2018-12-03 | 2018-05-30 | 2018-12-06 |
许可经营 | 新型合金材料、有色金属材料、有色金属合金材料、铜线、铜丝、铜板、铜管、电线、电缆、漆包线、涂锡线、电磁线、绕组线、合金铜原料、合金铜线、合金漆包线的生产加工。 | - | 2018-05-31 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 深圳博众会计师事务所验资报告() | 2018-05-31 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:深圳博众会计师事务所验资报告、审批文件号:; | 2018-05-31 |
一般经营项目 | 黄金制品、铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金属材料、钟表、机电设备的销售;新型合金材料、有色金属材料、有色金属合金材料、铜线、铜丝、铜板、铜管、电线、电缆、漆包线、涂锡线、电磁线、绕组线、合金铜原料、合金铜线、合金漆包线的购销;网络游戏软件的技术开发与技术服务;数据库服务、数据库管理;市场营销策划;信息技术开发与技术服务;纪念币销售;智能管理系统、数据管理软件的技术开发及技术转让;计算机软硬件、多媒体产品的技术开发与销售;电子产品、通信网络产品的研发与销售;经营电子商务;企业管理咨询;工艺品(象牙及其制品除外)的设计与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 黄金制品、铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金属材料、钟表、机电设备的销售;网络游戏软件的技术开发与技术服务;数据库服务、数据库管理;市场营销策划;信息技术开发与技术服务;纪念币销售;智能管理系统、数据管理软件的技术开发及技术转让;计算机软硬件、多媒体产品的技术开发与销售;电子产品、通信网络产品的研发与销售;经营电子商务;企业管理咨询;工艺品(象牙及其制品除外)的设计与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2018-05-31 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-30 | 2018-01-27 | 2018-05-31 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 深圳博众会计师事务所验资报告 | 2018-05-31 |
许可经营项目 | 新型合金材料、有色金属材料、有色金属合金材料、铜线、铜丝、铜板、铜管、电线、电缆、漆包线、涂锡线、电磁线、绕组线、合金铜原料、合金铜线、合金漆包线的生产加工。 | - | 2018-05-31 |
成员 | 廖建河(执行董事),廖建河(总经理) | 方惠渊(执行董事),郑健鹏(总经理) | 2018-02-01 |
负责人 | 廖建河 | 方惠渊 | 2018-02-01 |
负责人变更 | 法定代表人:廖建河;
董事长:廖建河;
工商联络员:廖建河;
总经理:廖建河; | 法定代表人:方惠渊;
工商联络员:郑健鹏;
董事长:方惠渊;
总经理:郑健鹏; | 2018-02-01 |
高级管理人员备案 | 总经理:廖建河 [新增]
执行董事:廖建河 [新增] | 总经理:郑健鹏 [退出]
执行董事:方惠渊 [退出] | 2018-02-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-27 | 2014-04-26 | 2018-02-01 |
一般经营项目 | 黄金制品、铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金属材料、钟表、机电设备的销售;网络游戏软件的技术开发与技术服务;数据库服务、数据库管理;市场营销策划;信息技术开发与技术服务;纪念币销售;智能管理系统、数据管理软件的技术开发及技术转让;计算机软硬件、多媒体产品的技术开发与销售;电子产品、通信网络产品的研发与销售;经营电子商务;企业管理咨询;工艺品(象牙及其制品除外)的设计与销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);工艺美术品的设计与销售;黄金制品、铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金属材料、钟表、机电设备的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2018-02-01 |
董事长或执行董事成员 | 廖建河(执行董事) [新增] | 方惠渊(执行董事) [退出] | 2018-02-01 |
总经理 | 廖建河(总经理) [新增] | 郑健鹏(总经理) [退出] | 2018-02-01 |
指定联系人 | 廖建河 | 郑健鹏 | 2018-02-01 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2017-07-14 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2017-07-14 |
成员 | 方惠渊(执行董事),郑健鹏(总经理),罗飞来(监事) | 郑健鹏(执行董事),郑健鹏(总经理),罗飞来(监事) | 2015-03-09 |
负责人 | 方惠渊 | 郑健鹏 | 2015-03-09 |
高级管理人员备案 | 执行董事:方惠渊 [新增]
总经理:郑健鹏
监事:罗飞来 | 监事:罗飞来
执行董事:郑健鹏 [退出]
总经理:郑健鹏 | 2015-03-09 |
负责人变更 | 法定代表人:方惠渊;
监事:罗飞来;
董事长:方惠渊;
总经理:郑健鹏; | 法定代表人:郑健鹏;
总经理:郑健鹏;
监事:罗飞来;
董事长:郑健鹏; | 2015-03-09 |
董事长或执行董事成员 | 方惠渊(执行董事) [新增] | 郑健鹏(执行董事) [退出] | 2015-03-09 |
住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道水田二街3号2栋宝琳国金交易中心4楼D区 | 深圳市罗湖区沿河路北侧汇泰大厦B栋C08及C06之一 | 2015-03-09 |
董事成员 | 方惠渊(执行(常务)董事) [新增]
罗飞来(监事)
郑健鹏(总经理) | 郑健鹏(执行(常务)董事)
郑健鹏(总经理)
罗飞来(监事) | 2015-03-09 |
董事成员 | 方惠渊(执行(常务)董事) 罗飞来(监事) 郑健鹏(总经理) | 郑健鹏(执行(常务)董事) 郑健鹏(总经理) 罗飞来(监事) | 2015-03-09 |
法定代表人(负责人) | 方惠渊 | 郑健鹏 | 2015-03-09 |
注册资本 | 人民币2000 万元 | 人民币50 万元 | 2014-04-29 |
章程 | | | 2014-04-29 |
股东(投资人) | 深圳农银国际投资有限公司 2000(万元) 100% | 深圳农银国际投资有限公司 50(万元) 100% | 2014-04-29 |
注册资本 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2014-04-29 |
投资人 | 深圳农银国际投资有限公司 2000(万元)100% | 深圳农银国际投资有限公司 50(万元)100% | 2014-04-29 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-04-29 |
投资人变更 | 股东名称:深圳农银国际投资有限公司、出资额:2000( + 3900% )、出资比例:100; | 股东名称:深圳农银国际投资有限公司、出资额:50、出资比例:100; | 2014-04-29 |
投资人变更 | 名称:深圳农银国际投资有限公司,出资额:2000( + 3900% ),出资比例:100 | 名称:深圳农银国际投资有限公司,出资额:50,出资比例:100 | 2014-04-29 |
注册资本变更 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2014-04-29 |
股东 | 深圳农银国际投资有限公司 2000( + 3900% )(万元) 100% | 深圳农银国际投资有限公司 50(万元) 100% | 2014-04-29 |
章程 | - | - | 2014-04-29 |
注册资本 | 人民币2000 万元( + 3900% ) | 人民币50 万元 | 2014-04-29 |
股权 | 深圳农银国际投资有限公司 50(万元)100% [新增] | 张平波 22.5(万元)45% [退出]
王浩良 12.5(万元)25% [退出]
何永翠 15(万元)30% [退出] | 2013-07-25 |
成员 | 郑健鹏(执行董事),郑健鹏(总经理),罗飞来(监事) | 王浩良(监事),张平波(总经理),张平波(执行董事) | 2013-07-25 |
负责人 | 郑健鹏 | 张平波 | 2013-07-25 |
监事信息 | 罗飞来(监事) [新增] | 王浩良(监事) [退出] | 2013-07-25 |
指定联系人 | 郑健鹏 | - | 2013-07-25 |
名称变更 | 深圳市中宝珠宝有限公司 | 深圳市六福房地产经纪有限公司 | 2013-07-25 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);工艺美术品的设计与销售;黄金制品、铂金首饰、K金眼镜、镶嵌首饰、贵金属首饰、黄金、贵金属材料、钟表、机电设备的销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 房地产经纪;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2013-07-25 |
高管人员 | 郑健鹏(总经理) [新增] | 张平波(总经理) [退出] | 2013-07-25 |
董事长或执行董事成员 | 郑健鹏(执行董事) [新增] | 张平波(执行董事) [退出] | 2013-07-25 |
成员 | 王浩良(监事),张平波(总经理),张平波(执行董事) | 王浩良(总经理),王浩良(执行董事),张平波(监事) | 2010-10-08 |
负责人 | 张平波 | 王浩良 | 2010-10-08 |
董事长或执行董事成员 | 张平波(执行董事) [新增] | 王浩良(执行董事) [退出] | 2010-10-08 |
高管人员 | 张平波(总经理) [新增] | 王浩良(总经理) [退出] | 2010-10-08 |
监事信息 | 王浩良(监事) [新增] | 张平波(监事) [退出] | 2010-10-08 |