变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址变更 | 深圳市光明新区公明街道上撵新村A区3巷2栋106-501房 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区宏添茂工业园第十栋301 | 2017-11-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-26 | 1900-01-01 | 2017-11-03 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2017-05-23 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2017-05-23 |
一照一码换照 | - | - | 2017-05-23 |
法定代表人 | 臧津凯 | 杨海 | 2016-04-12 |
高管人员 | 刘肖亚(监事)
臧津凯(总经理) [新增]
臧津凯(执行(常务)董事) [新增] | 刘肖亚(监事)
杨海(执行(常务)董事) [退出]
李梦祝(总经理) [退出] | 2016-04-12 |
法定代表人 | 杨海 | 李梦祝 | 2016-02-23 |
董事成员 | 刘肖亚(监事)
杨海(执行(常务)董事) [新增]
李梦祝(总经理) | 刘肖亚(监事)
李梦祝(总经理)
李梦祝(执行(常务)董事) | 2016-02-23 |
成员 | 何锐(执行董事),何锐(总经理),杨杰(监事) | 杨大伦(总经理),杨大伦(执行董事),李淑容(监事) | 2014-05-19 |
投资人 | 何锐 50(万元)100% | 李淑容 25(万元)50%
杨大伦 25(万元)50% | 2014-05-19 |
负责人 | 何锐 | 杨大伦 | 2014-05-19 |
投资人 | 名称:何锐,出资额:50,出资比例:100 | 名称:李淑容,出资额:25,出资比例:50名称:杨大伦,出资额:25,出资比例:50 | 2014-05-19 |
负责人变更 | 总经理:何锐;
股东:何锐;
监事:杨杰;
董事长:何锐;
法定代表人:何锐; | 总经理:杨大伦;
股东:杨大伦;
监事:李淑容;
董事长:杨大伦;
股东:李淑容;
法定代表人:杨大伦; | 2014-05-19 |
投资人变更 | 股东名称:何锐、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:杨大伦、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:李淑容、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2014-05-19 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何锐 [新增]
总经理:何锐 [新增]
监事:杨杰 [新增] | 执行董事:杨大伦 [退出]
监事:李淑容 [退出]
总经理:杨大伦 [退出] | 2014-05-19 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2014-05-19 |
投资人变更 | 名称:何锐,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:李淑容,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:杨大伦,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2014-05-19 |
监事信息 | 杨杰(监事) [新增] | 李淑容(监事) [退出] | 2014-05-19 |
董事长或执行董事成员 | 何锐(执行董事) [新增] | 杨大伦(执行董事) [退出] | 2014-05-19 |
高管人员 | 何锐(总经理) [新增] | 杨大伦(总经理) [退出] | 2014-05-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-05-19 |
高管人员 | 何锐(执行(常务)董事) [新增]
杨杰(监事) [新增]
何锐(总经理) [新增] | 杨大伦(执行(常务)董事) [退出]
李淑容(监事) [退出]
杨大伦(总经理) [退出] | 2014-05-19 |
董事成员 | 何锐(执行(常务)董事) [新增]
杨杰(监事) [新增]
何锐(总经理) [新增] | 杨大伦(执行(常务)董事) [退出]
李淑容(监事) [退出]
杨大伦(总经理) [退出] | 2014-05-19 |
股东 | 何锐 50(万元) 100% [新增] | 李淑容 25(万元) 50% [退出]
杨大伦 25(万元) 50% [退出] | 2014-05-19 |
监事成员 | 何锐(执行(常务)董事) [新增]
杨杰(监事) [新增]
何锐(总经理) [新增] | 杨大伦(执行(常务)董事) [退出]
李淑容(监事) [退出]
杨大伦(总经理) [退出] | 2014-05-19 |
监事成员 | 何锐(执行(常务)董事) 杨杰(监事) 何锐(总经理) | 杨大伦(执行(常务)董事) 李淑容(监事) 杨大伦(总经理) | 2014-05-19 |
股东(投资人) | 何锐 50(万元) 100% | 李淑容 25(万元) 50% 杨大伦 25(万元) 50% | 2014-05-19 |
董事成员 | 何锐(执行(常务)董事) 杨杰(监事) 何锐(总经理) | 杨大伦(执行(常务)董事) 李淑容(监事) 杨大伦(总经理) | 2014-05-19 |
法定代表人(负责人) | 何锐 | 杨大伦 | 2014-05-19 |
高管人员 | 何锐(执行(常务)董事) 杨杰(监事) 何锐(总经理) | 杨大伦(执行(常务)董事) 李淑容(监事) 杨大伦(总经理) | 2014-05-19 |
名称 | 深圳市能安视创科技有限公司 | 深圳市粤保顺电子有限公司 | 2014-05-19 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-08 |