欢迎来到深圳市伊品商贸科技有限公司,自2011年11月09日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于深圳这个充满活力和机遇的城市。中国第一个经济特区,鹏城深圳作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,网络技术的开发;经营电子商务;网上从事国内贸易;网上从事经济信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、信息咨询;...是我们的强项 。
伊品商贸以300万元人民币注册资本为基础,凭借着刘辉玲法人代表的领导力,成功走过13年的发展历程。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市伊品商贸科技有限公司 |
简称: | 伊品商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络技术的开发;经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);网上从事国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);网上从事经济信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);... |
营业执照号码: | 440301105814970 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2014-07-08 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2011年11月09日 |
注册资本: | 300万元人民币 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 宝安区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 |
顺企编码: | 38166879 |
深圳市伊品商贸科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
刘辉玲 | 100% | 人民币300万元 |
深圳市伊品商贸科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 刘辉玲(清算组负责人) | - | 2018-06-19 |
其他事项备案 | - | - | 2018-06-19 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-07-08 |
监事信息 | 刘飞燕(监事) [新增] | 王选平(监事) [退出] | 2014-07-08 |
名称 | 深圳市伊品 商贸科技有限公司 | 深圳市伊品 网络科技有限公司 | 2014-07-08 |
住所 | 深圳市宝安区49区河东商业城华创达文化科技产业园9栋(F座)1-F | 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房2栋5楼2509室(入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司) | 2014-07-08 |
监事成员 | 刘辉玲(执行(常务)董事) 刘辉玲(总经理) 刘飞燕(监事) [新增] | 刘辉玲(执行(常务)董事) 王选平(监事) [退出] 刘辉玲(总经理) | 2014-07-08 |
监事成员 | 刘辉玲(执行(常务)董事) 刘辉玲(总经理) 刘飞燕(监事) | 刘辉玲(执行(常务)董事) 王选平(监事) 刘辉玲(总经理) | 2014-07-08 |
名称 | 深圳市伊品商贸科技有限公司 | 深圳市伊品网络科技有限公司 | 2014-07-08 |
实收资本 | 人民币300万元 | 人民币10万元 | 2014-03-24 |
实收资本 | 300( + 2900% ) | 10 | 2014-03-24 |
实收资本 | 人民币300万元( + 2900% ) | 人民币10万元 | 2014-03-24 |
高管人员 | 刘辉玲(总经理) [新增] | 艾将萍(总经理) [退出] | 2014-02-21 |
深圳市伊品商贸科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘飞燕 | 监事 |
刘辉玲 | 执行(常务)董事 |
刘辉玲 | 总经理 |
本页是 [深圳市伊品商贸科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。