深圳市鼎兴通消防工程有限公司,消防行业一颗璀璨的明珠,镶嵌在深圳市宝安区沙井街道黄埔社区黄埔路143号,地处广珠高速公路沙井或新桥出入口处,接壤广州、毗邻东莞,交通方便、环境优美,是一家具有设计、生产、销售于一体的现代化企业。
公司董事长杨世斌先生等领导的带领下,历经短短几年的艰苦创业,公司现已完成商业建筑及工业厂房的消防设计与施工,总建筑面积达150万平方米。技术力量雄厚,生产设备先进,检测设备完善。
公司董事长杨世斌先生等领导的带领下,历经短短几年的艰苦创业,公司现已完成商业建筑及工业厂房的消防设计与施工,总建筑面积达150万平方米。技术力量雄厚,生产设备先进,检测设备完善。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市鼎兴通消防工程有限公司 |
简称: | 鼎兴通消防工程 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;消防设备、消防器材、五金交电、电子产品、建筑材料的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)^; |
营业执照号码: | 440306105916193 |
发证机关: | 宝安局 |
核准日期: | 2016-07-12 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年12月22日 |
注册资本: | 800万元人民币 (万元) |
所属分类: | 消防器材公司 » 宝安区消防器材公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区沙井 |
顺企编码: | 38169058 |
深圳市鼎兴通消防工程有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨世斌 | 50.0% | 人民币400万元 |
黄水英 | 30.0% | 人民币240万元 |
姜继如 | 10.0% | 人民币80万元 |
杨宁全 | 10.0% | 人民币80万元 |
深圳市鼎兴通消防工程有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 黄路长(执行董事) | 黄龄萱(执行董事) | 2020-07-03 |
负责人 | 黄路长 [新增] | 黄龄萱 [退出] | 2020-07-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-02 | 2019-09-05 | 2020-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 黄路长(执行董事) [新增] | 黄龄萱(执行董事) [退出] | 2020-07-03 |
成员 | 杨宁全(监事) | 曾文锋(监事) | 2019-09-06 |
高级管理人员备案 | 2019-09-06 | ||
章程备案 | 2019-09-05 | 2019-07-12 | 2019-09-06 |
成员 | 黄龄萱(执行董事) | 杨世斌(执行董事) | 2019-07-12 |
投资人 | 黄龄萱 1620(万元)90% 杨宁全 180(万元)10% | 杨世斌 1620(万元)90% 杨宁全 180(万元)10% | 2019-07-12 |
负责人 | 黄龄萱 | 杨世斌 | 2019-07-12 |
负责人变更 | 2019-07-12 | ||
章程备案 | 2019-07-12 | 2018-12-01 | 2019-07-12 |
投资人变更 | 2019-07-12 | ||
高级管理人员备案 | 2019-07-12 | ||
成员 | 杨世斌(执行董事),曾文锋(监事) | 杨世斌(监事),姜继如(执行董事) | 2018-12-06 |
投资人 | 杨世斌 1620(万元)90% 杨宁全 180(万元)10% | 杨世斌 900(万元)50% 杨宁全 180(万元)10% 姜继如 720(万元)40% | 2018-12-06 |
负责人 | 杨世斌 | 姜继如 | 2018-12-06 |
投资人变更 | 股东名称:杨世斌、出资额:1620( + 80% )、出资比例:90; 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; | 股东名称:杨世斌、出资额:900、出资比例:50; 股东名称:姜继如、出资额:720、出资比例:40; [退出] 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; | 2018-12-06 |
负责人变更 | 董事长:杨世斌; 股东:; 股东:; 法定代表人:杨世斌; 监事:曾文锋; | 监事:杨世斌; 股东:姜继如; 股东:杨世斌; 股东:杨宁全; 董事长:姜继如; 法定代表人:姜继如; | 2018-12-06 |
高级管理人员备案 | 执行董事:杨世斌 [新增] 监事:曾文锋 [新增] | 监事:杨世斌 [退出] 执行董事:姜继如 [退出] | 2018-12-06 |
章程备案 | 2018-12-01 | 2018-09-25 | 2018-12-06 |
投资人 | 杨宁全 180(万元)10% 姜继如 720(万元)40% 杨世斌 900(万元)50% | 杨世斌 900(万元)50% 丁红 540(万元)30% 杨宁全 180(万元)10% 姜继如 180(万元)10% | 2018-09-28 |
投资人变更 | 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:杨世斌、出资额:900、出资比例:50; 股东名称:姜继如、出资额:720( + 300% )、出资比例:40; | 股东名称:杨世斌、出资额:900、出资比例:50; 股东名称:姜继如、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:丁红、出资额:540、出资比例:30; [退出] | 2018-09-28 |
章程备案 | 2018-09-25 | 2018-03-21 | 2018-09-28 |
投资人 | 杨世斌 900(万元)50% 丁红 540(万元)30% 姜继如 180(万元)10% 杨宁全 180(万元)10% | 杨世斌 900(万元)50% 杨宁全 180(万元)10% 姜继如 180(万元)10% 黄水英 540(万元)30% | 2018-03-27 |
投资人变更 | 股东名称:杨世斌、出资额:900、出资比例:50; 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:姜继如、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:丁红、出资额:540、出资比例:30; [新增] | 股东名称:杨世斌、出资额:900、出资比例:50; 股东名称:黄水英、出资额:540、出资比例:30; [退出] 股东名称:姜继如、出资额:180、出资比例:10; 股东名称:杨宁全、出资额:180、出资比例:10; | 2018-03-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-21 | 2017-12-05 | 2018-03-27 |
投资人变更 | 名称:杨世斌,出资额:900,出资比例:50 名称:丁红,出资额:540,出资比例:30 [新增] 名称:姜继如,出资额:180,出资比例:10 名称:杨宁全,出资额:180,出资比例:10 | 名称:杨世斌,出资额:900,出资比例:50 名称:杨宁全,出资额:180,出资比例:10 名称:姜继如,出资额:180,出资比例:10 名称:黄水英,出资额:540,出资比例:30 [退出] | 2018-03-27 |
许可经营 | 建筑装修装饰工程、消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;仓储管理和运营;物业管理承包分包。 | 建筑装修装饰工程;物业管理承包分包;物业管理服务;物业管理。 | 2017-12-07 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《工程设计与施工资质证书》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《工程设计与施工资质证书》、审批文件号:;审批文件名称:《工程设计与施工资质证书》、审批文件号:; | 审批文件名称:《劳务派遣经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《工程设计与施工资质证书》、审批文件号:;审批文件名称:《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)、审批文件号:; | 2017-12-07 |
一般经营项目 | 物业租赁;物业管理服务;物业管理;消防设备、消防器材、五金交电、电子产品、建筑材料的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;消防设备、消防器材、五金交电、电子产品、建筑材料的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-12-07 |
许可经营项目 | 建筑装修装饰工程、消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;仓储管理和运营;物业管理承包分包。 | 建筑装修装饰工程;物业管理承包分包;物业管理服务;物业管理。 | 2017-12-07 |
前置许可信息 | 《工程设计与施工资质证书》《工程设计与施工资质证书》《工程设计与施工资质证书》《建设项目环境影响审查批复》 | 《劳务派遣经营许可证》《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)《工程设计与施工资质证书》 | 2017-12-07 |
章程备案 | 2017-12-05 | 2017-09-01 | 2017-12-07 |
注册资本 | 1800 人民币( + 125% ) | 800 人民币 | 2017-09-06 |
投资人 | 黄水英 540(万元)30% 姜继如 180(万元)10% 杨宁全 180(万元)10% 杨世斌 900(万元)50% | 杨宁全 80(万元)10% 姜继如 80(万元)10% 黄水英 240(万元)30% 杨世斌 400(万元)50% | 2017-09-06 |
投资人变更 | 股东名称:黄水英、出资额:540( + 125% )、出资比例:30; 股东名称:杨世斌、出资额:900( + 125% )、出资比例:50; 股东名称:杨宁全、出资额:180( + 125% )、出资比例:10; 股东名称:姜继如、出资额:180( + 125% )、出资比例:10; | 股东名称:杨宁全、出资额:80、出资比例:10; 股东名称:杨世斌、出资额:400、出资比例:50; 股东名称:黄水英、出资额:240、出资比例:30; 股东名称:姜继如、出资额:80、出资比例:10; | 2017-09-06 |
注册资本变更 | 1800人民币( + 125% ) | 800人民币 | 2017-09-06 |
注册资本变更 | 1800( + 125% ) | 800 | 2017-09-06 |
投资人变更 | 名称:黄水英,出资额:540( + 125% ),出资比例:30 名称:姜继如,出资额:180( + 125% ),出资比例:10 名称:杨宁全,出资额:180( + 125% ),出资比例:10 名称:杨世斌,出资额:900( + 125% ),出资比例:50 | 名称:杨宁全,出资额:80,出资比例:10 名称:姜继如,出资额:80,出资比例:10 名称:黄水英,出资额:240,出资比例:30 名称:杨世斌,出资额:400,出资比例:50 | 2017-09-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-09-01 | 2017-07-24 | 2017-09-06 |
注册资本变更 | 1800,156( + 124.97563% ) | 800,156 | 2017-09-06 |
许可经营 | 建筑装修装饰工程;物业管理承包分包;物业管理服务;物业管理。 | 2017-07-27 | |
许可信息 | 《工程设计与施工资质证书》() | 2017-07-27 | |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《工程设计与施工资质证书》、审批文件号:; | 2017-07-27 | |
一般经营项目 | 消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;消防设备、消防器材、五金交电、电子产品、建筑材料的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 消防工程、闭路电视监控系统工程、自动化控制系统工程、通风工程、空调工程、钢结构工程、机电工程的设计与施工;消防设备、消防器材、五金交电、电子产品、建筑材料的销售。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 2017-07-27 |
许可经营项目 | 建筑装修装饰工程;物业管理承包分包;物业管理服务;物业管理。 | 2017-07-27 | |
前置许可信息 | 《工程设计与施工资质证书》 | 2017-07-27 | |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道马安山鞍胜路25号C栋5楼 | 深圳市宝安区沙井街道上南黄埔路143号九华公寓308 | 2017-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-07-24 | 1900-01-01 | 2017-07-27 |
统一社会信用代码 | *****M | 2016-07-12 | |
成员 | 杨世斌(监事),姜继如(执行董事),姜继如(总经理) | 姜继如(监事),杨世斌(执行董事),杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
负责人 | 姜继如 | 杨世斌 | 2016-07-12 |
负责人变更 | 董事长:姜继如; 总经理:姜继如; 法定代表人:姜继如; 监事:杨世斌; | 董事长:杨世斌; 总经理:杨世斌; 监事:姜继如; 法定代表人:杨世斌; | 2016-07-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:姜继如 [新增] 监事:杨世斌 [新增] 总经理:姜继如 [新增] | 监事:姜继如 [退出] 执行董事:杨世斌 [退出] 总经理:杨世斌 [退出] | 2016-07-12 |
监事信息 | 杨世斌(监事) [新增] | 姜继如(监事) [退出] | 2016-07-12 |
高管人员 | 姜继如(总经理) [新增] | 杨世斌(总经理) [退出] | 2016-07-12 |
董事长或执行董事成员 | 姜继如(执行董事) [新增] | 杨世斌(执行董事) [退出] | 2016-07-12 |
其他事项备案 | *****M | 2016-07-12 | |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道马安山鞍胜路25号C栋5楼 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔社区黄埔路143号三楼308(办公场所) | 2016-07-12 |
高管人员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
住所 | 深圳市宝安区沙井街道上南黄埔路143号九华公寓308 | 深圳市宝安区沙井街道黄埔社区黄埔路143号三楼308(办公场所) | 2016-07-12 |
一照一码升级 | 2016-07-12 | ||
董事成员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
监事成员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
法定代表人 | 姜继如 | 杨世斌 | 2016-07-12 |
监事成员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
董事成员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
高管人员 | 姜继如(总经理) 杨世斌(监事) 姜继如(执行(常务)董事) | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 2016-07-12 |
注册资本 | 人民币800 万元 | 人民币300 万元 | 2016-07-05 |
股东(投资人) | 黄水英 240(万元) 30% 姜继如 80(万元) 10% 杨世斌 400(万元) 50% 杨宁全 80(万元) 10% | 杨宁全 30(万元) 10% 姜继如 30(万元) 10% 杨世斌 150(万元) 50% 黄水英 90(万元) 30% | 2016-07-05 |
注册资本 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2016-07-05 |
投资人 | 姜继如 80(万元)10% 杨宁全 80(万元)10% 杨世斌 400(万元)50% 黄水英 240(万元)30% | 黄水英 90(万元)30% 姜继如 30(万元)10% 杨宁全 30(万元)10% 杨世斌 150(万元)50% | 2016-07-05 |
投资人变更 | 股东名称:黄水英、出资额:240( + 166.66667% )、出资比例:30; 股东名称:杨宁全、出资额:80( + 166.66667% )、出资比例:10; 股东名称:杨世斌、出资额:400( + 166.66667% )、出资比例:50; 股东名称:姜继如、出资额:80( + 166.66667% )、出资比例:10; | 股东名称:黄水英、出资额:90、出资比例:30; 股东名称:杨世斌、出资额:150、出资比例:50; 股东名称:杨宁全、出资额:30、出资比例:10; 股东名称:姜继如、出资额:30、出资比例:10; | 2016-07-05 |
投资人变更 | 名称:姜继如,出资额:80( + 166.66667% ),出资比例:10 名称:黄水英,出资额:240( + 166.66667% ),出资比例:30 名称:杨世斌,出资额:400( + 166.66667% ),出资比例:50 名称:杨宁全,出资额:80( + 166.66667% ),出资比例:10 | 名称:杨世斌,出资额:150,出资比例:50 名称:黄水英,出资额:90,出资比例:30 名称:杨宁全,出资额:30,出资比例:10 名称:姜继如,出资额:30,出资比例:10 | 2016-07-05 |
注册资本变更 | 800( + 166.66667% ) | 300 | 2016-07-05 |
股东 | 黄水英 240( + 166.66667% )(万元) 30% 姜继如 80( + 166.66667% )(万元) 10% 杨世斌 400( + 166.66667% )(万元) 50% 杨宁全 80( + 166.66667% )(万元) 10% | 杨宁全 30(万元) 10% 姜继如 30(万元) 10% 杨世斌 150(万元) 50% 黄水英 90(万元) 30% | 2016-07-05 |
注册资本 | 人民币800 万元( + 166.66667% ) | 人民币300 万元 | 2016-07-05 |
成员 | 姜继如(监事),杨世斌(执行董事),杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事),杨宁全(总经理),杨宁全(执行董事) | 2014-08-18 |
负责人 | 杨世斌 | 杨宁全 | 2014-08-18 |
负责人变更 | 董事长:杨世斌; 总经理:杨世斌; 监事:姜继如; 法定代表人:杨世斌; | 董事长:杨宁全; 监事:杨世斌; 法定代表人:杨宁全; 总经理:杨宁全; | 2014-08-18 |
高级管理人员备案 | 监事:姜继如 [新增] 总经理:杨世斌 [新增] 执行董事:杨世斌 [新增] | 监事:杨世斌 [退出] 总经理:杨宁全 [退出] 执行董事:杨宁全 [退出] | 2014-08-18 |
高管人员 | 杨世斌(总经理) [新增] | 杨宁全(总经理) [退出] | 2014-08-18 |
监事信息 | 姜继如(监事) [新增] | 杨世斌(监事) [退出] | 2014-08-18 |
董事长或执行董事成员 | 杨世斌(执行董事) [新增] | 杨宁全(执行董事) [退出] | 2014-08-18 |
董事成员 | 姜继如(监事) [新增] 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) [退出] 杨宁全(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-18 |
高管人员 | 姜继如(监事) [新增] 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) [退出] 杨宁全(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-18 |
监事成员 | 姜继如(监事) [新增] 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) [退出] 杨宁全(执行(常务)董事) [退出] | 2014-08-18 |
监事成员 | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) 杨宁全(执行(常务)董事) | 2014-08-18 |
高管人员 | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) 杨宁全(执行(常务)董事) | 2014-08-18 |
董事成员 | 姜继如(监事) 杨世斌(执行(常务)董事) 杨世斌(总经理) | 杨世斌(监事) 杨宁全(总经理) 杨宁全(执行(常务)董事) | 2014-08-18 |
法定代表人(负责人) | 杨世斌 | 杨宁全 | 2014-08-18 |
股权 | 杨宁全 30(万元) 10% 姜继如 30(万元) 10% 杨世斌 150(万元) 50% 黄水英 90(万元) 30% | 杨世斌 210(万元) 70% 谭茂球 60(万元) 20% 杨宁全 30(万元) 10% | 2014-06-19 |
其他事项备案 | 股东名称:黄水英、出资额:90、出资比例:30;股东名称:杨世斌、出资额:150、出资比例:50;股东名称:杨宁全、出资额:30、出资比例:10;股东名称:姜继如、出资额:30、出资比例:10; | 股东名称:杨宁全、出资额:30、出资比例:10;股东名称:杨世斌、出资额:210、出资比例:70;股东名称:谭茂球、出资额:60、出资比例:20; | 2014-06-19 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-06-19 |
股权 | 杨宁全 30(万元) 10% 姜继如 30(万元) 10% [新增] 杨世斌 150( - 28.57143% )(万元) 50% 黄水英 90(万元) 30% [新增] | 杨世斌 210(万元) 70% 谭茂球 60(万元) 20% [退出] 杨宁全 30(万元) 10% | 2014-06-19 |
商事登记换照 | 2014-06-19 | ||
实收资本 | 300( + 9900% ) | 3 | 2012-01-06 |
注册资本 | 300( + 9900% ) | 3 | 2012-01-06 |
投资人 | 杨世斌 210(万元)70% 杨宁全 30(万元)10% 谭茂球 60(万元)20% | 谭茂球 0.6(万元)20% 杨宁全 0.3(万元)10% 杨世斌 2.1(万元)70% | 2012-01-06 |
注册资本变更 | 300( + 9900% ) | 3 | 2012-01-06 |
投资人变更 | 名称:杨世斌,出资额:210( + 9900% ),出资比例:70 名称:杨宁全,出资额:30( + 900% ),出资比例:10 名称:谭茂球,出资额:60( + 900% ),出资比例:20 | 名称:杨宁全,出资额:.3,出资比例:10 名称:杨世斌,出资额:2.1,出资比例:70 名称:谭茂球,出资额:.6,出资比例:20 | 2012-01-06 |
深圳市鼎兴通消防工程有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
杨世斌 | 监事 |
姜继如 | 执行(常务)董事 |
姜继如 | 总经理 |
本页是 [深圳市鼎兴通消防工程有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。