深圳市中至诚企业管理有限公司成立于二零零三年,是广东工商注册协会理事会成员。公司主要为建筑企业提供一站式服务:建筑公司的注册、建筑资质申办、建筑安全许可证代办、建筑资质升级。主要代理广东省内建筑资质代办、建筑企业资质申办与升级。 我们公司拥有的专业队伍,凭借多年行业的实际经验,为建筑企业资质申办、升级、增项提供快捷、诚信和高效的服务,深受广大客户的好评和信赖,为建筑企业的壮大发展提供有力的支持;我们拥有广泛的社会资源、良好的政府关系、丰富的代理经验可为广大建设企业代理及协助办理建筑资质申报以及建筑资质升级,让申请过程一路通畅;依靠我们成功的资质代理,您可以从繁琐、严格的资质申报程序中解脱出来,专注于公司的经营管理及决策,贵公司的业务定将蓬勃发展。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市中至诚企业管理有限公司 |
简称: | 中至诚企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理、企业策划、信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 |
营业执照号码: | 440306105358654 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-06 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2004年02月25日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 30万元人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 宝安区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区西乡 |
顺企编码: | 38169743 |
深圳市中至诚企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钟天爵 | 83% | 人民币24.9万元 |
刘乾业 | 17% | 人民币5.1万元 |
深圳市中至诚企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
许可经营 | 酒、饮料及茶叶批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | - | 2021-08-26 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-26 |
许可信息 | 《酒类批发许可证》() | - | 2021-08-26 |
一般经营项目 | 企业管理、企业策划、信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 企业管理、企业策划、信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 2021-08-26 |
统一社会信用代码 | *****H | - | 2016-04-06 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-06 |
其他事项备案 | *****H | - | 2016-04-06 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-06 |
一照一码升级 | 2016-04-06 | ||
一照一码换照 | 2016-04-06 | ||
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-12 |
期限 | 自2004-02-25至5000-01-01 | 自2004-02-25至2014-02-25 | 2014-05-12 |
其他事项备案 | 工商联络员:孟万霞; | - | 2014-05-12 |
期限变更 | 2004-02-25,5000-01-01 | 2004-02-25,2014-02-25 | 2014-05-12 |
期限变更 | 永续经营 | 从2004-02-25至2014-02-25 | 2014-05-12 |
指定联系人 | 孟万霞 | - | 2014-05-12 |
经营期限 | 永续经营 | 自2004年2月25日起至2014年2月25日止 | 2014-05-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-05-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-20 |
其他事项备案 | - | - | 2012-09-19 |
其他事项备案 | ***** | *****84 | 2011-04-27 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2014-02-25 | 2011-04-27 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****84 | 2011-04-27 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道西乡大道西侧西城丰和家园1栋C座25C(办公场所) | 深圳市宝安区西乡镇56区双龙花园龙碧楼132号(办公场所) | 2011-04-27 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2014-02-25 | 2011-04-27 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-07-19 |
成员 | 刘乾业 5.1(万元)17% 钟天爵 24.9(万元)83% | 翁怡帛 24.9(万元)83% 林振辉 5.1(万元)17% | 2005-07-19 |
负责人变更 | - | - | 2005-07-19 |
成员 | 钟天爵 | 翁怡帛 | 2005-07-19 |
成员 | 刘乾业(监事),钟天爵(执行董事),钟天爵(总经理) | 林振辉(监事),翁怡帛(总经理),翁怡帛(执行董事) | 2005-07-19 |
投资人 | 刘乾业 5.1(万元)17% 钟天爵 24.9(万元)83% | 翁怡帛 24.9(万元)83% 林振辉 5.1(万元)17% | 2005-07-19 |
负责人 | 钟天爵 | 翁怡帛 | 2005-07-19 |
董事长或执行董事成员 | 钟天爵(执行董事) [新增] | 翁怡帛(执行董事) [退出] | 2005-07-19 |
经营范围变更 | 企业管理、企业策划、信息咨询(不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。 | 软件开发(不含国家限制项目);网络维护(以上均不含互联网上网服务及其它国家限制项目);计算机配件的零售(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2005-07-19 |
投资人变更 | 名称:刘乾业,出资额:5.1,出资比例:17 [新增] 名称:钟天爵,出资额:24.9,出资比例:83 [新增] | 名称:翁怡帛,出资额:24.9,出资比例:83 [退出] 名称:林振辉,出资额:5.1,出资比例:17 [退出] | 2005-07-19 |
名称变更 | 深圳市中至诚企业管理有限公司 | 深圳市科特信息技术有限公司 | 2005-07-19 |
经营范围变更 | 软件开发(不含国家限制项目);网络维护(以上均不含互联网上网服务及其它国家限制项目);计算机配件的零售(不含专营、专控、专卖商品)。 | 软件开发(不含国家限制项目);网络维护(以上均不含互联网上网服务及其它国家限制项目)。 | 2004-12-16 |
实收资本 | 30( + 200% ) | 10 | 2004-12-10 |
注册资本 | 30( + 200% ) | 10 | 2004-12-10 |
投资人 | 翁怡帛 24.9(万元)83% 林振辉 5.1(万元)17% | 林振辉 5.1(万元)51% 翁怡帛 4.9(万元)49% | 2004-12-10 |
经营范围变更 | 软件开发(不含国家限制项目);网络维护(以上均不含互联网上网服务及其它国家限制项目)。 | 软件开发(不含国家限制项目)。 | 2004-12-10 |
注册资本变更 | 30( + 200% ) | 10 | 2004-12-10 |
投资人变更 | 名称:翁怡帛,出资额:24.9( + 408.16327% ),出资比例:83 名称:林振辉,出资额:5.1,出资比例:17 | 名称:翁怡帛,出资额:4.9,出资比例:49 名称:林振辉,出资额:5.1,出资比例:51 | 2004-12-10 |
深圳市中至诚企业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘乾业 | 监事 |
钟天爵 | 执行(常务)董事 |
钟天爵 | 总经理 |
本页是 [深圳市中至诚企业管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。