变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | - | - | 2018-11-19 |
其他事项备案 | 股东名称:何兴飞、出资额:50、出资比例:100; | 股东名称:武为庭、出资额:10、出资比例:20;股东名称:武为少、出资额:40、出资比例:80; | 2015-11-02 |
高级管理人员备案 | 监事:武为少
执行董事:许吉广 [新增]
总经理:许吉广 [新增] | 监事:武为少
执行董事:沈明德 [退出]
总经理:武为庭 [退出] | 2015-11-02 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-11-02 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-11-02 |
负责人变更 | - | - | 2015-11-02 |
其他事项备案 | *****8 | - | 2015-11-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2015-11-02 |
期限变更 | 2012-02-22,5000-01-01 | 2012-02-22,2022-02-22 | 2015-11-02 |
高管人员 | 许吉广(总经理) [新增] | 武为庭(总经理) [退出] | 2015-11-02 |
期限变更 | 永续经营 | 从2012-02-22至2022-02-22 | 2015-11-02 |
指定联系人 | 许吉广 | 沈明德 | 2015-11-02 |
董事长或执行董事成员 | 许吉广(执行董事) [新增] | 沈明德(执行董事) [退出] | 2015-11-02 |
董事成员 | 许吉广(执行(常务)董事) 许吉广(总经理) 武为少(监事) | 武为少(监事) 武为庭(总经理) 沈明德(执行(常务)董事) | 2015-11-02 |
一照一码升级 | | | 2015-11-02 |
章程 | | | 2015-11-02 |
股权 | 何兴飞 50(万元) 100% | 武为少 40(万元) 80% 武为庭 10(万元) 20% | 2015-11-02 |
高管人员 | 许吉广(执行(常务)董事) 许吉广(总经理) 武为少(监事) | 武为少(监事) 武为庭(总经理) 沈明德(执行(常务)董事) | 2015-11-02 |
法定代表人(负责人) | 许吉广 | 沈明德 | 2015-11-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-11-02 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-11-02 |
其他事项备案 | 工商联络员:许吉广;法定代表人:许吉广;股东:何兴飞;董事长:许吉广;监事:武为少;总经理:许吉广; | 工商联络员:沈明德;法定代表人:沈明德;股东:武为庭;监事:武为少;股东:武为少;总经理:武为庭;董事长:沈明德; | 2015-11-02 |
负责人变更 | 工商联络员:许吉广;
法定代表人:许吉广;
股东:何兴飞;
董事长:许吉广;
监事:武为少;
总经理:许吉广; | 工商联络员:沈明德;
法定代表人:沈明德;
股东:武为庭;
监事:武为少;
股东:武为少;
总经理:武为庭;
董事长:沈明德; | 2015-11-02 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2015-11-02 |
高管人员 | 许吉广(执行(常务)董事) [新增]
许吉广(总经理) [新增]
武为少(监事) | 武为少(监事)
武为庭(总经理) [退出]
沈明德(执行(常务)董事) [退出] | 2015-11-02 |
股权 | 何兴飞 50(万元) 100% [新增] | 武为少 40(万元) 80% [退出]
武为庭 10(万元) 20% [退出] | 2015-11-02 |
章程 | - | - | 2015-11-02 |
经营期限 | 永续经营 | 自2012年2月22日起至2022年2月22日止 | 2015-11-02 |
一照一码升级 | - | - | 2015-11-02 |
董事成员 | 许吉广(执行(常务)董事) [新增]
许吉广(总经理) [新增]
武为少(监事) | 武为少(监事)
武为庭(总经理) [退出]
沈明德(执行(常务)董事) [退出] | 2015-11-02 |
副本数 | 2 | 1 | 2015-11-02 |
负责人变更 | 法定代表人:沈明德;
工商联络员:沈明德;
监事:武为少;
总经理:武为庭;
董事长:沈明德; | 法定代表人:武为庭;
董事长:武为庭;
总经理:武为庭;
监事:武为少; | 2014-04-03 |
其他事项备案 | 法定代表人:沈明德;工商联络员:沈明德;监事:武为少;总经理:武为庭;董事长:沈明德; | 法定代表人:武为庭;董事长:武为庭;总经理:武为庭;监事:武为少; | 2014-04-03 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《道路运输经营许可证、审批文件号:无; | 审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:粤交运管许可深字*****0号; | 2014-04-03 |
高级管理人员备案 | 总经理:武为庭
执行董事:沈明德 [新增]
监事:武为少 | 监事:武为少
总经理:武为庭
执行董事:武为庭 [退出] | 2014-04-03 |
负责人变更 | - | - | 2014-04-03 |
其他事项备案 | - | - | 2014-04-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-04-03 |
指定联系人 | 沈明德 | - | 2014-04-03 |
审批项目 | 《道路运输经营许可证 | 道路运输经营许可证 | 2014-04-03 |
董事长或执行董事成员 | 沈明德(执行董事) [新增] | 武为庭(执行董事) [退出] | 2014-04-03 |
董事成员 | 武为少(监事)
武为庭(总经理)
沈明德(执行(常务)董事) [新增] | 武为庭(总经理)
武为庭(执行(常务)董事)
武为少(监事) | 2014-04-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-04-03 |
经营范围 | 汽车购销(不含小轿车)(不含限制项目);汽车饰品、二手车的购销;汽车租赁;信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。^普通货运。 | 汽车购销(不含小轿车)(不含限制项目);汽车饰品、二手车的购销;汽车租赁;信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期限至2016年3月1日)。 | 2014-04-03 |
法定代表人 | 沈明德 | 武为庭 | 2014-04-03 |
审批项目 | 《道路运输经营许可证 无 | 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字*****0号 | 2014-04-03 |
审批项目 | 《道路运输经营许可证 无 | 道路运输经营许可证 粤交运管许可深字440300161660号 | 2014-04-03 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-04-03 |
董事成员 | 武为少(监事) 武为庭(总经理) 沈明德(执行(常务)董事) | 武为庭(总经理) 武为庭(执行(常务)董事) 武为少(监事) | 2014-04-03 |
经营范围变更 | 汽车购销(不含小轿车)(不含限制项目);汽车饰品、二手车的购销;汽车租赁;信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期限至2016年3月1日)。 | 汽车购销(不含小轿车)(不含限制项目);汽车饰品、二手车的购销;汽车租赁;信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2012-03-07 |