变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组备案 | 刘丽,
刘宾宾 | - | 2020-06-08 |
其他事项备案 | *****D | - | 2017-07-17 |
其他事项备案 | 补照 | 补照 | 2015-03-16 |
补照 | - | - | 2015-03-16 |
补照 | | | 2015-03-16 |
章程 | | | 2014-11-18 |
经营范围 | 电子产品的研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 荧光粉、LED产品的技术开发与销售;电子产品的购销及其它国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-11-18 |
高管人员 | 刘丽(监事) 刘宾宾(总经理) 刘宾宾(执行(常务)董事) | 陈志军(总经理) 陈志军(执行(常务)董事) 翁坤洪(监事) | 2014-11-18 |
监事成员 | 刘丽(监事) 刘宾宾(总经理) 刘宾宾(执行(常务)董事) | 陈志军(总经理) 陈志军(执行(常务)董事) 翁坤洪(监事) | 2014-11-18 |
董事成员 | 刘丽(监事) 刘宾宾(总经理) 刘宾宾(执行(常务)董事) | 陈志军(总经理) 陈志军(执行(常务)董事) 翁坤洪(监事) | 2014-11-18 |
法定代表人(负责人) | 刘宾宾 | 陈志军 | 2014-11-18 |
股东(投资人) | 刘丽 0.1000(万元) 1% 刘宾宾 9.9000(万元) 99% | 陈志军 10(万元) 100% | 2014-11-18 |
商事登记换照 | | | 2014-11-18 |
成员 | 刘宾宾(执行董事),刘丽(监事),刘宾宾(总经理) | 陈志军(总经理),翁坤洪(监事),陈志军(执行董事) | 2014-11-18 |
成员 | 刘宾宾 | 陈志军 | 2014-11-18 |
成员 | 刘宾宾
9.9(万元)99%
刘丽
0.1(万元)1% | 陈志军
10(万元)100% | 2014-11-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-11-18 |
负责人变更 | 法定代表人:刘宾宾;
股东:刘宾宾;
总经理:刘宾宾;
股东:刘丽;
董事长:刘宾宾;
监事:刘丽; | 法定代表人:陈志军;
监事:翁坤洪;
董事长:陈志军;
总经理:陈志军;
股东:陈志军; | 2014-11-18 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-11-18 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-11-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘宾宾 [新增]
监事:刘丽 [新增]
执行董事:刘宾宾 [新增] | 总经理:陈志军 [退出]
监事:翁坤洪 [退出]
执行董事:陈志军 [退出] | 2014-11-18 |
投资人变更 | 股东名称:刘丽、出资额:.100000、出资比例:1; [新增]
股东名称:刘宾宾、出资额:9.900000、出资比例:99; [新增] | 股东名称:陈志军、出资额:10、出资比例:100; [退出] | 2014-11-18 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2014-11-18 |
投资人变更 | 名称:刘宾宾,出资额:9.9,出资比例:99 [新增]
名称:刘丽,出资额:.1,出资比例:1 [新增] | 名称:陈志军,出资额:10,出资比例:100 [退出] | 2014-11-18 |
监事信息 | 刘丽(监事) [新增] | 翁坤洪(监事) [退出] | 2014-11-18 |
董事长或执行董事成员 | 刘宾宾(执行董事) [新增] | 陈志军(执行董事) [退出] | 2014-11-18 |
高管人员 | 刘宾宾(总经理) [新增] | 陈志军(总经理) [退出] | 2014-11-18 |
经营范围变更 | 电子产品的研发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)^ | 荧光粉、LED产品的技术开发与销售;电子产品的购销及其它国内贸易;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2014-11-18 |
商事登记换照 | - | - | 2014-11-18 |
股东 | 刘丽 0.1000(万元) 1% [新增]
刘宾宾 9.9000(万元) 99% [新增] | 陈志军 10(万元) 100% [退出] | 2014-11-18 |
董事成员 | 刘丽(监事) [新增]
刘宾宾(总经理) [新增]
刘宾宾(执行(常务)董事) [新增] | 陈志军(总经理) [退出]
陈志军(执行(常务)董事) [退出]
翁坤洪(监事) [退出] | 2014-11-18 |
监事成员 | 刘丽(监事) [新增]
刘宾宾(总经理) [新增]
刘宾宾(执行(常务)董事) [新增] | 陈志军(总经理) [退出]
陈志军(执行(常务)董事) [退出]
翁坤洪(监事) [退出] | 2014-11-18 |
高管人员 | 刘丽(监事) [新增]
刘宾宾(总经理) [新增]
刘宾宾(执行(常务)董事) [新增] | 陈志军(总经理) [退出]
陈志军(执行(常务)董事) [退出]
翁坤洪(监事) [退出] | 2014-11-18 |
章程 | - | - | 2014-11-18 |