变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可经营 | 模具的生产。 | 口腔护理;口腔诊疗服务;口腔诊疗培训。 | 2018-03-12 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》(),《卫生许可证》(),职业技能培训许可证() | 2018-03-12 |
成员 | 吴玉球(监事),向磊(总经理),向磊(执行董事) | 黄国基(监事),林立鸿(总经理),林立鸿(执行董事) | 2018-03-12 |
投资人 | 向磊 10(万元)100% | 林立鸿 9(万元)90% 黄琳莹 1(万元)10% | 2018-03-12 |
负责人 | 向磊 | 林立鸿 | 2018-03-12 |
负责人变更 | 法定代表人:向磊;
总经理:向磊;
董事长:向磊;
监事:吴玉球;
股东:; | 法定代表人:林立鸿;
总经理:林立鸿;
股东:林立鸿;
股东:黄琳莹;
董事长:林立鸿;
监事:黄国基; | 2018-03-12 |
投资人变更 | 股东名称:向磊、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:林立鸿、出资额:9、出资比例:90; [退出]
股东名称:黄琳莹、出资额:1、出资比例:10; [退出] | 2018-03-12 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:;审批文件名称:职业技能培训许可证、审批文件号:; | 2018-03-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:向磊 [新增]
执行董事:向磊 [新增]
监事:吴玉球 [新增] | 监事:黄国基 [退出]
执行董事:林立鸿 [退出]
总经理:林立鸿 [退出] | 2018-03-12 |
总经理 | 向磊(总经理) [新增] | 林立鸿(总经理) [退出] | 2018-03-12 |
一般经营项目 | 模具的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目) | - | 2018-03-12 |
许可经营项目 | 模具的生产。 | 口腔护理;口腔诊疗服务;口腔诊疗培训。 | 2018-03-12 |
投资人变更 | 名称:向磊,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:林立鸿,出资额:9,出资比例:90 [退出]
名称:黄琳莹,出资额:1,出资比例:10 [退出] | 2018-03-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-03-12 |
董事长或执行董事成员 | 向磊(执行董事) [新增] | 林立鸿(执行董事) [退出] | 2018-03-12 |
监事信息 | 吴玉球(监事) [新增] | 黄国基(监事) [退出] | 2018-03-12 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》职业技能培训许可证《卫生许可证》 | 2018-03-12 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1130 | 2018-03-12 |
章程备案 | 2018-03-12 | 2017-06-02 | 2018-03-12 |
名称变更 | 深圳市得盛鑫精密模具有限公司 | 深圳市立鸿齿科有限公司 | 2018-03-12 |
地址变更 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区燕罗公路174号厂房2301 | 深圳市宝安区新安街道建安一路435号 | 2018-03-12 |
投资人 | 林立鸿 9(万元)90% 黄琳莹 1(万元)10% | 林立鸿 10(万元)100% | 2017-06-02 |
投资人变更 | 股东名称:林立鸿、出资额:9( - 10% )、出资比例:90;
股东名称:黄琳莹、出资额:1、出资比例:10; [新增] | 股东名称:林立鸿、出资额:10、出资比例:100; | 2017-06-02 |
投资人变更 | 名称:林立鸿,出资额:9( - 10% ),出资比例:90
名称:黄琳莹,出资额:1,出资比例:10 [新增] | 名称:林立鸿,出资额:10,出资比例:100 | 2017-06-02 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-06-02 |
章程备案 | 2017-06-02 | 1900-01-01 | 2017-06-02 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-06-02 |
统一社会信用代码 | *****0 | - | 2015-12-15 |
期限 | 自2008-05-07至5000-01-01 | 自2008-05-07至2018-05-07 | 2015-12-15 |
成员 | 林立鸿(总经理),黄国基(监事),林立鸿(执行董事) | 廖喜波(总经理),廖喜波(执行董事),黄国基(监事) | 2015-12-15 |
投资人 | 林立鸿 10(万元)100% | 廖喜波 9.5(万元)95% 黄国基 0.5(万元)5% | 2015-12-15 |
负责人 | 林立鸿 | 廖喜波 | 2015-12-15 |
负责人变更 | 法定代表人:林立鸿;
股东:林立鸿;
监事:黄国基;
董事长:林立鸿;
总经理:林立鸿; | 法定代表人:廖喜波;
监事:黄国基;
股东:廖喜波;
总经理:廖喜波;
股东:黄国基;
董事长:廖喜波; | 2015-12-15 |
投资人变更 | 股东名称:林立鸿、出资额:10、出资比例:100; [新增] | 股东名称:廖喜波、出资额:9.500000、出资比例:95; [退出]
股东名称:黄国基、出资额:.500000、出资比例:5; [退出] | 2015-12-15 |
高级管理人员备案 | 执行董事:林立鸿 [新增]
监事:黄国基
总经理:林立鸿 [新增] | 监事:黄国基
执行董事:廖喜波 [退出]
总经理:廖喜波 [退出] | 2015-12-15 |
一照一码升级 | | | 2015-12-15 |
股东(投资人) | 林立鸿 10(万元) 100% | 黄国基 0.5000(万元) 5% 廖喜波 9.5000(万元) 95% | 2015-12-15 |
经营范围 | ^口腔护理;口腔诊疗服务;口腔诊疗培训。 | 电子产品的技术开发与销售;印刷材料的销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2015-12-15 |
法定代表人(负责人) | 林立鸿 | 廖喜波 | 2015-12-15 |
高管人员 | 林立鸿(总经理) 黄国基(监事) 林立鸿(执行(常务)董事) | 廖喜波(总经理) 黄国基(监事) 廖喜波(执行(常务)董事) | 2015-12-15 |
董事成员 | 林立鸿(总经理) 黄国基(监事) 林立鸿(执行(常务)董事) | 廖喜波(总经理) 黄国基(监事) 廖喜波(执行(常务)董事) | 2015-12-15 |
审批项目 | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》 无 《卫生许可证》 无 职业技能培训许可证 无 | 《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》 无 《卫生许可证》 无 职业技能培训许可证 无 | 2015-12-15 |
经营期限 | 永续经营 | 自2008年5月7日起至2018年5月7日止 | 2015-12-15 |
名称 | 深圳市立鸿齿科有限公司 | 深圳市图博贸易有限公司 | 2015-12-15 |
住所 | 深圳市宝安区新安街道建安一路435号 | 深圳市宝安区二十四区商住楼D栋214 | 2015-12-15 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《卫生许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:职业技能培训许可证、审批文件号:无;审批文件名称:《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》、审批文件号:无; | - | 2015-12-15 |
期限变更 | 2008-05-07,5000-01-01 | 2008-05-07,2018-05-07 | 2015-12-15 |
董事长或执行董事成员 | 林立鸿(执行董事) [新增] | 廖喜波(执行董事) [退出] | 2015-12-15 |
高管人员 | 林立鸿(总经理) [新增] | 廖喜波(总经理) [退出] | 2015-12-15 |
地址变更 | 深圳市宝安区新安街道建安一路435号 | 深圳市宝安区二十四区商住楼D栋214 | 2015-12-15 |
期限变更 | 永续经营 | 从2008-05-07至2018-05-07 | 2015-12-15 |
投资人变更 | 名称:林立鸿,出资额:10,出资比例:100 [新增] | 名称:黄国基,出资额:.5,出资比例:5 [退出]
名称:廖喜波,出资额:9.5,出资比例:95 [退出] | 2015-12-15 |
审批项目 | 《卫生许可证》《设置医疗机构筹建批准书》或《医疗机构执业许可证》职业技能培训许可证 | - | 2015-12-15 |
其他事项备案 | *****0 | - | 2015-12-15 |
经营范围变更 | ^口腔护理;口腔诊疗服务;口腔诊疗培训。 | 电子产品的技术开发与销售;印刷材料的销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2015-12-15 |
名称变更 | 深圳市立鸿齿科有限公司 | 深圳市图博贸易有限公司 | 2015-12-15 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-17 |
负责人变更 | - | - | 2009-09-01 |
其他事项备案 | - | - | 2009-09-01 |
高级管理人员备案 | - | - | 2009-09-01 |
股权 | 廖喜波 9.5(万元)95% [新增]
黄国基 0.5(万元)5% [新增] | 谢仲恒 10(万元)100% [退出] | 2009-09-01 |
成员 | 廖喜波(总经理),廖喜波(执行董事),黄国基(监事) | 谢仲恒(总经理),红彤彤(监事),谢仲恒(执行董事) | 2009-09-01 |
负责人 | 廖喜波 | 谢仲恒 | 2009-09-01 |
经营范围变更 | 电子产品的技术开发与销售;印刷材料的销售;国内商业,物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 电子产品的技术开发与销售;国内商业,物资供销业。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2009-09-01 |
高管人员 | 廖喜波(总经理) [新增] | 谢仲恒(总经理) [退出] | 2009-09-01 |
地址变更 | 深圳市宝安区二十四区商住楼D栋214 | 深圳市宝安区新安街道办前进路南侧冠城世家6栋云龙轩912(办公场所) | 2009-09-01 |
监事信息 | 黄国基(监事) [新增] | 红彤彤(监事) [退出] | 2009-09-01 |
名称变更 | 深圳市图博贸易有限公司 | 深圳市红锵恒科技有限公司 | 2009-09-01 |
董事长或执行董事成员 | 廖喜波(执行董事) [新增] | 谢仲恒(执行董事) [退出] | 2009-09-01 |