变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许慧芬 1000(万元)100% | 许慧芬 990(万元)99%许玉茹 10(万元)1% | 2021-01-14 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-01-14 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-14 |
章程 | - | - | 2021-01-14 |
股权和公证书 | - | - | 2021-01-14 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-07 | 2020-07-08 | 2021-01-14 |
地址 | 深圳市光明区马田街道新庄社区大围沙河工业区周家大道北路13—14号303 | 深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘益路塘朗大厦1206-A5 | 2020-07-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-07-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-08 | 2017-08-01 | 2020-07-09 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许玉茹 10(万元)1%许慧芬 990(万元)99% | 麦建平 10(万元)1%许慧芬 990(万元)99% | 2020-05-13 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:许慧芬,出资额:990,出资比例:99名称:许玉茹,出资额:10,出资比例:1 | 名称:许慧芬,出资额:990,出资比例:99名称:麦建平,出资额:10,出资比例:1 | 2020-05-13 |
董事长或执行董事成员 | 许慧芬(执行董事) [新增] | 麦建平(董事长) [退出] | 2020-05-13 |
成员 | 许玉茹
10(万元)1%
许慧芬
990(万元)99% | 麦建平
10(万元)1%
许慧芬
990(万元)99% | 2020-05-13 |
其他董事信息 | - | 麦群兴(董事)
许慧芬(董事) | 2020-05-13 |
成员 | 许慧芬(执行董事) | 许慧芬(董事),麦群兴(董事),麦建平(董事长) | 2020-05-13 |
地址 | 深圳市南山区桃源街道塘朗社区塘益路塘朗大厦1206-A5 | 深圳市光明新区公明街道将石社区大围沙河工业区周家大道北路13-14号303 | 2020-05-13 |
董事长或执行董事成员 | 许慧芬(执行董事) | 许慧芬(董事),
麦群兴(董事), [退出]
麦建平(董事长) [退出] | 2020-05-13 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许玉茹 10(万元)1% [新增]
许慧芬 990(万元)99% | 麦建平 10(万元)1% [退出]
许慧芬 990(万元)99% | 2020-05-13 |
升级换照 | - | - | 2020-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许慧芬 | 麦建平 | 2018-02-23 |
法定代表人(负责人) | 许慧芬 | 麦建平 | 2018-02-23 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 许慧芬 | 麦建平 | 2018-02-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:许慧芬; | 法定代表人:麦建平; | 2018-02-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:麦建平、出资额:10、出资比例:1;股东名称:许慧芬、出资额:990、出资比例:99; | 股东名称:麦紫欣、出资额:900、出资比例:90;股东名称:许慧芬、出资额:100、出资比例:10; | 2017-08-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:麦建平,出资额:10,出资比例:1名称:许慧芬,出资额:990,出资比例:99 | 名称:麦紫欣,出资额:900,出资比例:90名称:许慧芬,出资额:100,出资比例:10 | 2017-08-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)麦建平,10,1许慧芬,990,99 | 名称,出资额,出资比例(%)麦紫欣,900,90许慧芬,100,10 | 2017-08-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:麦群兴;董事:许慧芬; | 董事:许慧芬;董事:麦紫欣; | 2017-08-21 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:麦建平,出资额:10,出资比例:1名称:许慧芬,出资额:990,出资比例:99 | 名称:麦紫欣,出资额:900,出资比例:90名称:许慧芬,出资额:100,出资比例:10 | 2017-08-21 |
成员 | 许慧芬
990(万元)99%
麦建平
10(万元)1% | 麦紫欣
900(万元)90%
许慧芬
100(万元)10% | 2017-08-21 |
成员 | 许慧芬(董事),麦群兴(董事) | 许慧芬(董事),麦紫欣(董事) | 2017-08-21 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 麦建平 10(万元)1% 许慧芬 990(万元)99% | 麦紫欣 900(万元)90% 许慧芬 100(万元)10% | 2017-08-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:麦群兴 [新增]
董事:许慧芬 | 董事:许慧芬
董事:麦紫欣 [退出] | 2017-08-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:麦建平、出资额:10、出资比例:1; [新增]
股东名称:许慧芬、出资额:990( + 890% )、出资比例:99; | 股东名称:麦紫欣、出资额:900、出资比例:90; [退出]
股东名称:许慧芬、出资额:100、出资比例:10; | 2017-08-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-01 | 2016-03-17 | 2017-08-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:麦建平,出资额:10,出资比例:1 [新增]
名称:许慧芬,出资额:990( + 890% ),出资比例:99 | 名称:麦紫欣,出资额:900,出资比例:90 [退出]
名称:许慧芬,出资额:100,出资比例:10 | 2017-08-21 |
章程备案 | 2017-08-01 | 2016-03-17 | 2017-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:许慧芬;监事:许玉茹;董事:许慧芬;董事长:麦建平;董事:麦紫欣; | 董事:麦琼妹;董事:许慧芬;监事:许玉茹;董事长:麦建平;总经理:许慧芬; | 2016-03-28 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)麦紫欣,900,90许慧芬,100,10 | 名称,出资额,出资比例(%)麦建洪,100,10麦琼妹,900,90 | 2016-03-28 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市光明新区公明街道将石社区大围沙河工业区周家大道北路13-14号303 | 深圳市宝安区公明镇将石新围(仅作办公) | 2016-03-28 |
一照一码升级 | C | - | 2016-03-28 |
股权 | 麦紫欣(董事), [新增]
许玉茹(监事),
许慧芬(董事),
麦建平(董事长),
许慧芬(总经理) | 许慧芬(总经理),
许玉茹(监事),
麦琼妹(董事), [退出]
麦建平(董事长),
许慧芬(董事) | 2016-03-28 |
统一社会信用代码 | C | - | 2016-03-28 |
成员 | 麦紫欣(董事),许玉茹(监事),许慧芬(董事),麦建平(董事长),许慧芬(总经理) | 许慧芬(总经理),许玉茹(监事),麦琼妹(董事),麦建平(董事长),许慧芬(董事) | 2016-03-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:许慧芬
监事:许玉茹
董事:许慧芬
董事长:麦建平
董事:麦紫欣 [新增] | 董事:麦琼妹 [退出]
董事:许慧芬
监事:许玉茹
董事长:麦建平
总经理:许慧芬 | 2016-03-28 |
其他事项备案 | 股东名称:麦紫欣、出资额:900、出资比例:90;股东名称:许慧芬、出资额:100、出资比例:10; | 股东名称:麦建洪、出资额:100、出资比例:10;股东名称:麦琼妹、出资额:900、出资比例:90; | 2016-03-28 |
其他事项备案 | C | - | 2016-03-28 |
董事长或执行董事成员 | 麦建平(董事长) | 麦建平(董事长) | 2016-03-28 |
一照一码升级 | - | - | 2016-03-28 |
董事成员 | 麦建平(董事长)
许慧芬(董事)
许玉茹(监事)
许慧芬(总经理)
麦紫欣(董事) [新增] | 麦琼妹(董事) [退出]
许玉茹(监事)
许慧芬(董事)
许慧芬(总经理)
麦建平(董事长) | 2016-03-28 |
股权 | 麦紫欣 900(万元) 90% [新增]
许慧芬 100(万元) 10% [新增] | 麦琼妹 900(万元) 90% [退出]
麦建洪 100(万元) 10% [退出] | 2016-03-28 |
股权 | 麦紫欣 900(万元) 90% 许慧芬 100(万元) 10% | 麦琼妹 900(万元) 90% 麦建洪 100(万元) 10% | 2016-03-28 |
董事成员 | 麦建平(董事长) 许慧芬(董事) 许玉茹(监事) 许慧芬(总经理) 麦紫欣(董事) | 麦琼妹(董事) 许玉茹(监事) 许慧芬(董事) 许慧芬(总经理) 麦建平(董事长) | 2016-03-28 |
一照一码升级 | | | 2016-03-28 |
住所 | 深圳市光明新区公明街道将石社区大围沙河工业区周家大道北路13-14号303 | 深圳市宝安区公明镇将石新围(仅作办公) | 2016-03-28 |
商事登记换照 | - | - | 2013-10-17 |
其他事项备案 | - | - | 2013-10-17 |
章程备案(包括合伙协议) | - | - | 2011-03-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2011-02-28 |
成员 | 许慧芬(总经理),许玉茹(监事),麦琼妹(董事),麦建平(董事长),许慧芬(董事) | 麦建平(董事长),麦建洪(董事),许玉茹(监事),许慧芬(总经理),麦群兴(董事) | 2011-02-28 |
董事长或执行董事成员 | 麦建平(董事长) | 麦建平(董事长) | 2011-02-28 |
股权 | 名称,出资额,出资比例(%)麦建洪,100,10麦琼妹,900,90 | 名称,出资额,出资比例(%)麦建洪,100,10许慧芬,900,90 | 2010-06-04 |
其他事项备案 | - | - | 2010-06-04 |
股权 | 麦建洪 100(万元)10%
麦琼妹 900(万元)90% [新增] | 许慧芬 900(万元)90% [退出]
麦建洪 100(万元)10% | 2010-06-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 投资兴办实业(具体项目另行审批);自有物业的租赁与管理。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) | 投资兴办实业(具体项目另行审批)。 | 2009-08-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 麦建平 | 许慧芬 | 2009-04-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2009-04-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2009-04-22 |
成员 | 麦建平 | 许慧芬 | 2009-04-22 |
其他事项备案 | | 31 | 2009-04-22 |
成员 | 麦群兴(董事),麦建平(董事长),麦建洪(董事),许玉茹(监事),许慧芬(总经理) | 许慧芬(总经理),麦建洪(董事),麦群兴(董事),许玉茹(监事),许慧芬(董事长) | 2009-04-22 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 麦建平 | 许慧芬 | 2009-04-22 |
董事长或执行董事成员 | 麦建平(董事长) [新增] | 许慧芬(董事长) [退出] | 2009-04-22 |
注册号/注册号升级 | | 31 | 2009-04-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许慧芬 | 麦建洪 | 2004-04-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称,出资额,出资比例(%)麦建洪,100,10许慧芬,900,90 | 名称,出资额,出资比例(%)麦建洪,500,50麦琼妹,500,50 | 2004-04-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:麦建洪,出资额:100,出资比例:10名称:许慧芬,出资额:900,出资比例:90 | 名称:麦建洪,出资额:500,出资比例:50名称:麦琼妹,出资额:500,出资比例:50 | 2004-04-01 |
成员 | 麦建洪
100(万元)10%
许慧芬
900(万元)90% | 麦琼妹
500(万元)50%
麦建洪
500(万元)50% | 2004-04-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2004-04-01 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:许慧芬,出资额:900,出资比例:90名称:麦建洪,出资额:100,出资比例:10 | 名称:麦琼妹,出资额:500,出资比例:50名称:麦建洪,出资额:500,出资比例:50 | 2004-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | - | - | 2004-04-01 |
成员 | 许慧芬 | 麦建洪 | 2004-04-01 |
实收资本(万元) | 1000 | 0 | 2004-04-01 |
成员 | 许慧芬(董事长),麦建洪(董事),麦群兴(董事),许玉茹(监事),许慧芬(总经理) | 张新军(监事),许玉茹(监事),莫永杰(监事),麦建洪(董事长),麦琼妹(董事),许肖莲(董事),许慧芬(总经理) | 2004-04-01 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许慧芬 900(万元)90% 麦建洪 100(万元)10% | 麦琼妹 500(万元)50% 麦建洪 500(万元)50% | 2004-04-01 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 许慧芬 | 麦建洪 | 2004-04-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:麦建洪,出资额:100( - 80% ),出资比例:10
名称:许慧芬,出资额:900,出资比例:90 [新增] | 名称:麦建洪,出资额:500,出资比例:50
名称:麦琼妹,出资额:500,出资比例:50 [退出] | 2004-04-01 |
董事长或执行董事成员 | 许慧芬(董事长) [新增] | 麦建洪(董事长) [退出] | 2004-04-01 |