变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2021-01-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-19 | 2020-09-18 | 2021-01-21 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2021-01-21 |
一般经营项目 | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、电子产品、通讯设备、手机配件、手机周边产品、通讯器材产品的技术开发与销售;信息技术服务;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。(以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、电子产品、通讯设备、手机配件、手机周边产品、通讯器材产品的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口、 | 2021-01-21 |
地址 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区吉华路280号恒通工业城1栋601 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区三联综合楼5-5009 | 2020-09-22 |
章程修正案 | - | - | 2020-09-22 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2020-09-22 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-18 | 2019-05-29 | 2020-09-22 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2019-05-31 |
地址变更 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区三联综合楼5-5009 | 深圳市龙岗区布吉街道18号赛格ECO中心5号楼410室 | 2019-05-31 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-05-31 |
章程备案 | 2019-05-29 | 2018-12-18 | 2019-05-31 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2018-12-20 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2018-12-20 |
章程备案 | 2018-12-18 | 2018-11-08 | 2018-12-20 |
地址变更 | 深圳市龙岗区布吉街道18号赛格ECO中心5号楼410室 | 深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场5号楼21层2109-A号房 | 2018-12-20 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2018-11-12 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2018-11-12 |
章程备案 | 2018-11-08 | 2018-11-07 | 2018-11-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区吉华街道赛格新城市广场5号楼21层2109-A号房 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区11栋608 | 2018-11-12 |
指定联系人 | 邓顺荣 | 吕程 | 2018-11-07 |
指定联系人 | 深圳市克瑞斯电子商务有限公司 100(万元)100% | 吕程 99(万元)99% 叶国政 1(万元)1% | 2018-11-07 |
指定联系人 | 詹晓东(监事),
邓顺荣(执行董事),
邓顺荣(总经理) | 吕程(总经理),
叶国政(监事),
吕程(执行董事) | 2018-11-07 |
指定联系人 | 邓顺荣 | 许礼锋 | 2018-11-07 |
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2018-11-07 |
成员 | 詹晓东(监事),邓顺荣(执行董事),邓顺荣(总经理) | 吕程(总经理),叶国政(监事),吕程(执行董事) | 2018-11-07 |
投资人 | 深圳市克瑞斯电子商务有限公司 100(万元)100% | 吕程 99(万元)99% 叶国政 1(万元)1% | 2018-11-07 |
负责人 | 邓顺荣 | 吕程 | 2018-11-07 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-11-07 |
负责人变更 | 法定代表人:邓顺荣;
股东:;
董事长:邓顺荣;
总经理:邓顺荣;
工商联络员:邓顺荣;
监事:詹晓东; | 工商联络员:许礼锋;
监事:叶国政;
董事长:吕程;
总经理:吕程;
股东:叶国政;
股东:吕程;
法定代表人:吕程; | 2018-11-07 |
投资人变更 | 股东名称:深圳市克瑞斯电子商务有限公司、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:吕程、出资额:99、出资比例:99; [退出]
股东名称:叶国政、出资额:1、出资比例:1; [退出] | 2018-11-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:邓顺荣 [新增]
监事:詹晓东 [新增]
总经理:邓顺荣 [新增] | 总经理:吕程 [退出]
监事:叶国政 [退出]
执行董事:吕程 [退出] | 2018-11-07 |
章程备案 | 2018-11-07 | 2018-06-15 | 2018-11-07 |
市场主体类型变更 | 1152 | 1100 | 2018-11-07 |
许可经营 | 电脑硬件生产、加工与销售。 | - | 2018-06-25 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2018-06-25 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | - | 2018-06-25 |
许可经营项目 | 电脑硬件生产、加工与销售。 | - | 2018-06-25 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-06-15 | 2017-12-19 | 2018-06-25 |
前置许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2018-06-25 |
地址变更 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区11栋608 | 深圳市龙华区观澜街道大水坑社区隆添利科技工业园H栋4楼402 | 2018-06-25 |
一般经营项目 | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、电子产品、通讯设备、手机配件、手机周边产品、通讯器材产品的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口、 | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、电子产品、通讯设备、手机配件、手机周边产品、通讯器材产品的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。 | 2018-06-25 |
成员 | 吕程 | 邓春梅 | 2017-12-21 |
成员 | 叶国政
1(万元)1%
吕程
99(万元)99% | 邓春梅
40(万元)40%
邓光和
60(万元)60% | 2017-12-21 |
成员 | 叶国政(监事),吕程(执行董事),吕程(总经理) | 邓春梅(执行董事),邓春梅(总经理),邓光和(监事) | 2017-12-21 |
投资人 | 叶国政 1(万元)1% 吕程 99(万元)99% | 邓春梅 40(万元)40% 邓光和 60(万元)60% | 2017-12-21 |
负责人 | 吕程 | 邓春梅 | 2017-12-21 |
投资人变更 | 股东名称:叶国政、出资额:1、出资比例:1; [新增]
股东名称:吕程、出资额:99、出资比例:99; [新增] | 股东名称:邓春梅、出资额:40、出资比例:40; [退出]
股东名称:邓光和、出资额:60、出资比例:60; [退出] | 2017-12-21 |
负责人变更 | 监事:叶国政;
董事长:吕程;
股东:;
总经理:吕程;
法定代表人:吕程;
股东:; | 法定代表人:邓春梅;
总经理:邓春梅;
监事:邓光和;
股东:邓光和;
董事长:邓春梅;
股东:邓春梅; | 2017-12-21 |
高级管理人员备案 | 监事:叶国政 [新增]
执行董事:吕程 [新增]
总经理:吕程 [新增] | 监事:邓光和 [退出]
总经理:邓春梅 [退出]
执行董事:邓春梅 [退出] | 2017-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-19 | 2017-10-17 | 2017-12-21 |
总经理 | 吕程(总经理) [新增] | 邓春梅(总经理) [退出] | 2017-12-21 |
投资人变更 | 名称:叶国政,出资额:1,出资比例:1 [新增]
名称:吕程,出资额:99,出资比例:99 [新增] | 名称:邓春梅,出资额:40,出资比例:40 [退出]
名称:邓光和,出资额:60,出资比例:60 [退出] | 2017-12-21 |
监事信息 | 叶国政(监事) [新增] | 邓光和(监事) [退出] | 2017-12-21 |
董事长或执行董事成员 | 吕程(执行董事) [新增] | 邓春梅(执行董事) [退出] | 2017-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-17 | 2017-05-15 | 2017-10-19 |
地址变更 | 深圳市龙华区观澜街道大水坑社区隆添利科技工业园H栋4楼402 | 深圳市龙华区民治街道民治大道民德路东美大厦5楼A5,A2 | 2017-10-19 |
成员 | 邓春梅
40(万元)40%
邓光和
60(万元)60% | 许礼锋
50(万元)50%
王鑫
50(万元)50% | 2017-05-18 |
成员 | 邓春梅 | 许礼锋 | 2017-05-18 |
成员 | 邓春梅(总经理),邓光和(监事),邓春梅(执行董事) | 许礼锋(执行董事),王鑫(监事),许礼锋(总经理) | 2017-05-18 |
投资人 | 邓春梅 40(万元)40% 邓光和 60(万元)60% | 许礼锋 50(万元)50% 王鑫 50(万元)50% | 2017-05-18 |
负责人 | 邓春梅 | 许礼锋 | 2017-05-18 |
投资人变更 | 股东名称:邓春梅、出资额:40、出资比例:40; [新增]
股东名称:邓光和、出资额:60、出资比例:60; [新增] | 股东名称:许礼锋、出资额:50、出资比例:50; [退出]
股东名称:王鑫、出资额:50、出资比例:50; [退出] | 2017-05-18 |
高级管理人员备案 | 总经理:邓春梅 [新增]
监事:邓光和 [新增]
执行董事:邓春梅 [新增] | 执行董事:许礼锋 [退出]
监事:王鑫 [退出]
总经理:许礼锋 [退出] | 2017-05-18 |
负责人变更 | 股东:;
监事:邓光和;
法定代表人:邓春梅;
董事长:邓春梅;
股东:;
总经理:邓春梅; | 董事长:许礼锋;
法定代表人:许礼锋;
股东:王鑫;
监事:王鑫;
总经理:许礼锋;
股东:许礼锋; | 2017-05-18 |
总经理 | 邓春梅(总经理) [新增] | 许礼锋(总经理) [退出] | 2017-05-18 |
董事长或执行董事成员 | 邓春梅(执行董事) [新增] | 许礼锋(执行董事) [退出] | 2017-05-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-15 | 1900-01-01 | 2017-05-18 |
监事信息 | 邓光和(监事) [新增] | 王鑫(监事) [退出] | 2017-05-18 |
投资人变更 | 名称:邓春梅,出资额:40,出资比例:40 [新增]
名称:邓光和,出资额:60,出资比例:60 [新增] | 名称:许礼锋,出资额:50,出资比例:50 [退出]
名称:王鑫,出资额:50,出资比例:50 [退出] | 2017-05-18 |
高管人员 | 邓光和(监事) [新增]
邓春梅(执行(常务)董事) [新增]
邓春梅(总经理) [新增] | 许礼锋(执行(常务)董事) [退出]
王鑫(监事) [退出]
许礼锋(总经理) [退出] | 2017-05-18 |
监事成员 | 邓光和(监事) [新增]
邓春梅(执行(常务)董事) [新增]
邓春梅(总经理) [新增] | 许礼锋(执行(常务)董事) [退出]
王鑫(监事) [退出]
许礼锋(总经理) [退出] | 2017-05-18 |
董事成员 | 邓光和(监事) [新增]
邓春梅(执行(常务)董事) [新增]
邓春梅(总经理) [新增] | 许礼锋(执行(常务)董事) [退出]
王鑫(监事) [退出]
许礼锋(总经理) [退出] | 2017-05-18 |
股东 | 邓春梅 40(万元) 40% [新增]
邓光和 60(万元) 60% [新增] | 王鑫 50(万元) 50% [退出]
许礼锋 50(万元) 50% [退出] | 2017-05-18 |
法定代表人 | 邓春梅 | 许礼锋 | 2017-05-18 |
经营范围 | 电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、电子产品、通讯设备、手机配件、手机周边产品、通讯器材产品的技术开发与销售;经营电子商务;国内贸易;货物及技术进出口。^ | U盘、电子元器件、手机配件、手机周边产品、柔性线路板、彩印产品的研发与销售,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 2017-05-18 |
住所 | 深圳市龙华区民治街道民治大道民德路东美大厦5楼A5,A2 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2004号景和源工业园1栋4楼01号A | 2017-05-18 |
指定联系人 | 许礼锋(总经理),
王鑫(监事),
许礼锋(执行董事) | 钟志军(总经理),
孙剑茂(监事),
钟志军(执行董事) | 2016-12-27 |
指定联系人 | 许礼锋 50(万元)50% 王鑫 50(万元)50% | 钟志军 100(万元)100% | 2016-12-27 |
成员 | 许礼锋(总经理),王鑫(监事),许礼锋(执行董事) | 钟志军(总经理),孙剑茂(监事),钟志军(执行董事) | 2016-12-27 |
投资人 | 许礼锋 50(万元)50% 王鑫 50(万元)50% | 钟志军 100(万元)100% | 2016-12-27 |
负责人 | 许礼锋 | 钟志军 | 2016-12-27 |
投资人变更 | 股东名称:许礼锋、出资额:50、出资比例:50; [新增]
股东名称:王鑫、出资额:50、出资比例:50; [新增] | 股东名称:钟志军、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2016-12-27 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-12-27 |
负责人变更 | 总经理:许礼锋;
股东:许礼锋;
董事长:许礼锋;
监事:王鑫;
股东:王鑫;
法定代表人:许礼锋;
工商联络员:许礼锋; | 监事:孙剑茂;
总经理:钟志军;
董事长:钟志军;
股东:钟志军;
法定代表人:钟志军; | 2016-12-27 |
高级管理人员备案 | 总经理:许礼锋 [新增]
监事:王鑫 [新增]
执行董事:许礼锋 [新增] | 监事:孙剑茂 [退出]
执行董事:钟志军 [退出]
总经理:钟志军 [退出] | 2016-12-27 |
指定联系人 | 许礼锋 | - | 2016-12-27 |
董事长或执行董事成员 | 许礼锋(执行董事) [新增] | 钟志军(执行董事) [退出] | 2016-12-27 |
监事信息 | 王鑫(监事) [新增] | 孙剑茂(监事) [退出] | 2016-12-27 |
高管人员 | 许礼锋(总经理) [新增] | 钟志军(总经理) [退出] | 2016-12-27 |
投资人变更 | 名称:王鑫,出资额:50,出资比例:50 [新增]
名称:许礼锋,出资额:50,出资比例:50 [新增] | 名称:钟志军,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2016-12-27 |
股东 | 王鑫 50(万元) 50% [新增]
许礼锋 50(万元) 50% [新增] | 钟志军 100(万元) 100% [退出] | 2016-12-27 |
监事成员 | 许礼锋(执行(常务)董事) [新增]
王鑫(监事) [新增]
许礼锋(总经理) [新增] | 孙剑茂(监事) [退出]
钟志军(执行(常务)董事) [退出]
钟志军(总经理) [退出] | 2016-12-27 |
董事成员 | 许礼锋(执行(常务)董事) [新增]
王鑫(监事) [新增]
许礼锋(总经理) [新增] | 孙剑茂(监事) [退出]
钟志军(执行(常务)董事) [退出]
钟志军(总经理) [退出] | 2016-12-27 |
章程 | | | 2016-12-27 |
高管人员 | 许礼锋(执行(常务)董事) 王鑫(监事) 许礼锋(总经理) | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 2016-12-27 |
董事成员 | 许礼锋(执行(常务)董事) 王鑫(监事) 许礼锋(总经理) | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 2016-12-27 |
住所 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头社区雪岗路2004号景和源工业园1栋4楼01号A | 深圳市宝安区西乡街道麻布新村一巷9号1101 | 2016-12-27 |
监事成员 | 许礼锋(执行(常务)董事) 王鑫(监事) 许礼锋(总经理) | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 2016-12-27 |
法定代表人(负责人) | 许礼锋 | 钟志军 | 2016-12-27 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-12-27 |
股东(投资人) | 许礼锋 50(万元) 50% 王鑫 50(万元) 50% | 钟志军 100(万元) 100% | 2016-12-27 |
高管人员 | 许礼锋(执行(常务)董事) [新增]
王鑫(监事) [新增]
许礼锋(总经理) [新增] | 孙剑茂(监事) [退出]
钟志军(执行(常务)董事) [退出]
钟志军(总经理) [退出] | 2016-12-27 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-12-27 |
经营范围 | U盘、电子元器件、手机配件、手机周边产品、柔性线路板、彩印产品的研发与销售,经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)^ | 计算机软硬件、电子产品、数码产品、通讯产品及周边设备的技术开发与销售,照相器材的销售及上门维修,服装、鞋帽的销售及其他国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营);文化活动策划、商务信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、期货、、金融业务及其它限制项目)。^ | 2016-12-27 |
章程 | - | - | 2016-12-27 |
住所 | 深圳市宝安区西乡街道麻布新村一巷9号1101 | 深圳市福田区梅林路与彩田路交界西北艺丰花园4栋701(仅限办公) | 2016-09-19 |
注册资本 | 人民币100 万元 | 人民币10 万元 | 2016-09-19 |
一照一码升级 | | | 2016-09-19 |
高管人员 | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 张桂涛(总经理) 张桂涛(执行(常务)董事) 张栋梁(监事) | 2016-09-19 |
法定代表人(负责人) | 钟志军 | 张桂涛 | 2016-09-19 |
股东(投资人) | 钟志军 100(万元) 100% | 张桂涛 5(万元) 50% 张栋梁 5(万元) 50% | 2016-09-19 |
董事成员 | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 张桂涛(总经理) 张桂涛(执行(常务)董事) 张栋梁(监事) | 2016-09-19 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2016-09-19 |
监事成员 | 钟志军(执行(常务)董事) 钟志军(总经理) 孙剑茂(监事) | 张桂涛(总经理) 张桂涛(执行(常务)董事) 张栋梁(监事) | 2016-09-19 |