深圳市益和科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区9号E栋201之1,我公司主要提供日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、电子计算机软硬件、化工产品、建筑材料、安防产品、机械设备、五金制品、电子产品的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。医疗器械的技术开发及销售。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市益和科技有限公司 |
简称: | 益和 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、电子计算机软硬件、化工产品、建筑材料、安防产品、机械设备、五金制品、电子产品的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。医疗器械的技术开发及销售。 |
营业执照号码: | 440307106351934 |
发证机关: | 龙岗局 |
核准日期: | 2016-09-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2012年06月27日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 超市、百货、便利店公司 » 龙岗区超市、百货、便利店公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙岗 |
顺企编码: | 38195379 |
深圳市益和科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蔡益正 | 95% | 人民币95.0万元 |
吴海瑜 | 5% | 人民币5.0万元 |
深圳市益和科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2020-01-19 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:无、审批文件号:; | 审批文件名称:无、审批文件号:; | 2017-11-30 |
前置许可信息 | 无 | 无 | 2017-11-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-11-27 | 2014-10-29 | 2017-11-30 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区9号E栋301 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区9号E栋201之1 | 2017-11-30 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-09-07 |
其他事项备案 | *****P | - | 2016-09-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-09-07 |
一照一码升级 | 2016-09-07 | ||
一照一码换照 | 2016-09-07 | ||
董事成员 | 吴海瑜(总经理) 吴海瑜(执行(常务)董事) 蔡益正(监事) | 蔡益正(监事) 吴海露(执行(常务)董事) 吴海瑜(总经理) | 2014-10-29 |
高级管理人员备案 | 执行董事:吴海瑜 [新增] 监事:蔡益正 总经理:吴海瑜 | 执行董事:吴海露 [退出] 监事:蔡益正 总经理:吴海瑜 | 2014-10-29 |
负责人变更 | 法定代表人:吴海瑜; 监事:蔡益正; 董事长:吴海瑜; 总经理:吴海瑜; | 法定代表人:吴海露; 董事长:吴海露; 监事:蔡益正; 总经理:吴海瑜; | 2014-10-29 |
董事长或执行董事成员 | 吴海瑜(执行董事) [新增] | 吴海露(执行董事) [退出] | 2014-10-29 |
法定代表人 | 吴海瑜 | 吴海露 | 2014-10-29 |
董事成员 | 吴海瑜(总经理) 吴海瑜(执行(常务)董事) 蔡益正(监事) | 蔡益正(监事) 吴海露(执行(常务)董事) [退出] 吴海瑜(总经理) | 2014-10-29 |
董事长或执行董事成员 | 吴海露(执行董事) [新增] | 吴海瑜(执行董事) [退出] | 2013-07-17 |
审批项目 | 无 | 医疗器械经营企业许可证(副本) | 2013-07-17 |
指定联系人 | 杨舒 | - | 2013-07-17 |
经营范围变更 | 日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、电子计算机软硬件、化工产品、建筑材料、安防产品、机械设备、五金制品、电子产品的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。^医疗器械的技术开发及销售。 | 医疗器械的技术开发及销售(按粤B10298号《医疗器械经营企业许可证》经营,有效期至2017年3月28日);日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、电子计算机软硬件、化工产品、建筑材料、安防产品、机械设备、五金制品、电子产品的技术开发及销售(不含再生资源回收经营;不含易燃、易爆、危险化学品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 2013-07-17 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2012-07-18 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2014-06-27 | 2012-07-18 |
深圳市益和科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
蔡益正 | 监事 |
吴海瑜 | 执行(常务)董事 |
吴海瑜 | 总经理 |
本页是 [深圳市益和科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。