变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营(取得资质证书后方可经营);投资管理、投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目);房屋租赁。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营(取得资质证书后方可经营);投资管理、投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目)。 | 2018-06-08 |
章程备案 | 2018-05-29 | 1900-01-01 | 2018-06-08 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门路四海锦园水门大厦一楼 | 深圳市龙岗区平湖街道新南路新南居委办公楼二楼电梯右侧(办公住所) | 2016-11-22 |
一照一码升级 | *****Y | - | 2016-11-22 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2016-11-22 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2016-11-22 |
一照一码升级 | - | - | 2016-11-22 |
住所 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门路四海锦园水门大厦一楼 | 深圳市龙岗区平湖街道新南路新南居委办公楼二楼电梯右侧(办公住所) | 2016-11-22 |
一照一码升级 | | | 2016-11-22 |
商事登记换照 | - | - | 2013-06-03 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-03 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询、信息咨询(不含职业介绍及其他国家禁止、限制项目);物业管理;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营(取得资质证书后方可经营);投资管理、投资咨询(不含金融、证券、保险、银行及法律、行政法规、国务院决定禁止、限制的项目)。 | 企业管理咨询、信息咨询(以上不含限制项目);物业管理(凭资质证书经营);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2011-12-14 |
期限变更 | 从2003-02-18至2023-02-18 | 从2003-02-18至2013-02-18 | 2011-12-14 |
名称变更 | 深圳市水门投资发展有限公司 | 深圳市水门企业管理顾问有限公司 | 2011-12-14 |
证照有效期限 | - | 2013-02-18 | 2011-12-14 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2013-02-18 | 2011-12-14 |
期限 | 自2003-02-18至2023-02-18 | 自2003-02-18至2013-02-18 | 2011-12-14 |
其他事项备案 | ***** | *****57 | 2011-12-14 |
期限变更 | 2003-02-18,2023-02-18 | 2003-02-18,2013-02-18 | 2011-12-14 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2013-02-18 | 2011-12-14 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****57 | 2011-12-14 |
负责人变更 | 刘建齐 | 刘爱华 | 2006-03-09 |
名称变更 | 深圳市水门企业管理顾问有限公司 | 深圳市康力华实业有限公司 | 2006-03-09 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)杨凤,1989,1989张进欢,4.3956,4.3956刘志容,2.1978,2.1978刘进红,4.3956,4.3956刘伟连,2.1978,2.1978罗松兴,4.3956,4.3956刘国强,4.3956,4.3956刘月珍,3.2967,3.2967刘志坚,1989,1989赵仲林,2.1978,2.1978刘敬欢,2.1978,2.1978钟金源,2.1978,2.1978王照福,3.2967,3.2967何志新,4.3956,4.3956刘仲新,3.2967,3.2967刘建光,4.3956,4.3956罗向伦,4.3957,4.3957刘亮球,4.3956,4.3956刘见欢,3.2967,3.2967刘建强,4.3956,4.3956刘进祥,2.1978,2.1978钟秀容,2.1978,2.1978徐派欢,1989,1989刘就贤,3.2967,3.2967刘家安,4.3956,4.3956刘家胜,1989,1989刘伟新,1989,1989张旭新,2.1978,2.1978刘进明,4.3956,4.3956刘伟良,2.1978,2.1978姚汝顺,2.1978,2.1978刘宁兴,2.1978,2.1978李伍妹,1989,1989刘建齐,4.3956,4.3956 | 名称,出资额,出资比例(%)刘爱华,80,80刘小华,20,20 | 2006-03-09 |
经营范围变更 | 企业管理咨询、信息咨询(以上不含限制项目);物业管理(凭资质证书经营);兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 兴办实业(具体项目另行申报),国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2006-03-09 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道新南路新南居委办公楼二楼电梯右侧(办公住所) | 深圳市南山区西丽白芒村北13栋602号 | 2006-03-09 |
投资人 | 王照福 3.2967(万元)3.2967%
刘伟新 1989(万元)1989%
刘进明 4.3956(万元)4.3956%
罗松兴 4.3956(万元)4.3956%
刘宁兴 2.1978(万元)2.1978%
刘国强 4.3956(万元)4.3956%
刘月珍 3.2967(万元)3.2967%
钟秀容 2.1978(万元)2.1978%
刘建齐 4.3956(万元)4.3956%
徐派欢 1989(万元)1989%
刘家安 4.3956(万元)4.3956%
张进欢 4.3956(万元)4.3956%
刘建光 4.3956(万元)4.3956%
刘家胜 1989(万元)1989%
刘进红 4.3956(万元)4.3956%
刘亮球 4.3956(万元)4.3956%
刘见欢 3.2967(万元)3.2967%
赵仲林 2.1978(万元)2.1978%
钟金源 2.1978(万元)2.1978%
杨凤 1989(万元)1989%
何志新 4.3956(万元)4.3956%
刘仲新 3.2967(万元)3.2967%
张旭新 2.1978(万元)2.1978%
刘伟连 2.1978(万元)2.1978%
刘伟良 2.1978(万元)2.1978%
姚汝顺 2.1978(万元)2.1978%
刘志容 2.1978(万元)2.1978%
罗向伦 4.3957(万元)4.3957%
刘建强 4.3956(万元)4.3956%
刘敬欢 2.1978(万元)2.1978%
刘就贤 3.2967(万元)3.2967%
刘进祥 2.1978(万元)2.1978%
李伍妹 1989(万元)1989%
刘志坚 1989(万元)1989% | 刘小华 20(万元)20%
刘爱华 80(万元)80% | 2006-03-09 |
负责人 | 刘建齐 | 刘爱华 | 2006-03-09 |
成员 | 刘建齐 | 刘爱华 | 2006-03-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-03-09 |
成员 | 刘敬欢
2.1978(万元)2.1978%
钟金源
2.1978(万元)2.1978%
刘就贤
3.2967(万元)3.2967%
杨凤
1989(万元)1989%
刘家安
4.3956(万元)4.3956%
王照福
3.2967(万元)3.2967%
刘仲新
3.2967(万元)3.2967%
何志新
4.3956(万元)4.3956%
张进欢
4.3956(万元)4.3956%
刘志容
2.1978(万元)2.1978%
刘建光
4.3956(万元)4.3956%
刘家胜
1989(万元)1989%
刘进红
4.3956(万元)4.3956%
刘伟新
1989(万元)1989%
张旭新
2.1978(万元)2.1978%
罗向伦
4.3957(万元)4.3957%
刘伟连
2.1978(万元)2.1978%
刘进明
4.3956(万元)4.3956%
刘伟良
2.1978(万元)2.1978%
姚汝顺
2.1978(万元)2.1978%
刘亮球
4.3956(万元)4.3956%
罗松兴
4.3956(万元)4.3956%
刘宁兴
2.1978(万元)2.1978%
刘见欢
3.2967(万元)3.2967%
刘国强
4.3956(万元)4.3956%
刘建强
4.3956(万元)4.3956%
刘进祥
2.1978(万元)2.1978%
刘月珍
3.2967(万元)3.2967%
李伍妹
1989(万元)1989%
钟秀容
2.1978(万元)2.1978%
刘志坚
1989(万元)1989%
赵仲林
2.1978(万元)2.1978%
刘建齐
4.3956(万元)4.3956%
徐派欢
1989(万元)1989% | 刘爱华
80(万元)80%
刘小华
20(万元)20% | 2006-03-09 |
负责人变更 | - | - | 2006-03-09 |
成员 | 刘建齐(董事),刘建齐(总经理),刘建齐(董事长),刘进明(董事),刘家安(监事),张旭新(董事),刘月珍(监事),刘建光(监事),钟金源(董事) | 刘爱华(董事长),阮力(监事),刘爱华(董事),范春华(董事),刘小华(总经理) | 2006-03-09 |
投资人变更 | 名称:杨凤,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:张进欢,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘志容,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:刘进红,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘伟连,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:罗松兴,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘国强,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘月珍,出资额:3.2967,出资比例:3.2967 [新增]
名称:刘志坚,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:赵仲林,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:刘敬欢,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:钟金源,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:王照福,出资额:3.2967,出资比例:3.2967 [新增]
名称:何志新,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘仲新,出资额:3.2967,出资比例:3.2967 [新增]
名称:刘建光,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:罗向伦,出资额:4.3957,出资比例:4.3957 [新增]
名称:刘亮球,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘见欢,出资额:3.2967,出资比例:3.2967 [新增]
名称:刘建强,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘进祥,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:钟秀容,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:徐派欢,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:刘就贤,出资额:3.2967,出资比例:3.2967 [新增]
名称:刘家安,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘家胜,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:刘伟新,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:张旭新,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:刘进明,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增]
名称:刘伟良,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:姚汝顺,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:刘宁兴,出资额:2.1978,出资比例:2.1978 [新增]
名称:李伍妹,出资额:1989,出资比例:1989 [新增]
名称:刘建齐,出资额:4.3956,出资比例:4.3956 [新增] | 名称:刘爱华,出资额:80,出资比例:80 [退出]
名称:刘小华,出资额:20,出资比例:20 [退出] | 2006-03-09 |
董事长或执行董事成员 | 刘建齐(董事长) [新增] | 刘爱华(董事长) [退出] | 2006-03-09 |
实收资本 | 100( + 100% ) | 50 | 2005-04-26 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)刘爱华,80,80刘小华,20,20 | 名称,出资额,出资比例(%)刘爱华,20,20刘小华,80,80 | 2003-11-26 |
投资人 | 刘小华 20(万元)20%
刘爱华 80(万元)80% | 刘小华 80(万元)80%
刘爱华 20(万元)20% | 2003-11-26 |
投资人变更 | 名称:刘爱华,出资额:80( + 300% ),出资比例:80
名称:刘小华,出资额:20( - 75% ),出资比例:20 | 名称:刘爱华,出资额:20,出资比例:20
名称:刘小华,出资额:80,出资比例:80 | 2003-11-26 |
成员 | 刘爱华 | 刘小华 | 2003-09-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2003-09-26 |
实收资本 | 50 | 0 | 2003-09-26 |
董事长或执行董事成员 | 刘爱华(董事长) [新增] | 刘小华(董事长) [退出] | 2003-09-26 |
负责人变更 | 刘爱华 | 刘小华 | 2003-09-26 |
负责人 | 刘爱华 | 刘小华 | 2003-09-26 |
负责人变更 | - | - | 2003-09-26 |
成员 | 刘爱华(董事长),刘小华(总经理),刘爱华(董事),范春华(董事),阮力(监事) | 刘小华(董事长),范春华(董事),刘小华(总经理),阮力(监事),刘爱华(董事) | 2003-09-26 |