鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司,办公室地址位于中国第一侨乡江门,鹤山市共和镇大凹村,我公司主要提供生产、加工、销售:五金制品、塑料制品;销售:有色金属、金属制品、钢材。〓
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司 |
简称: | 鸿宝昌工贸发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 生产、加工、销售:五金制品、塑料制品;销售:有色金属、金属制品、钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440784000007888 |
发证机关: | 鹤山市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-08-29 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年02月21日 |
注册资本: | 50万人民币元 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 鹤山市贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 江门企业网 » 鹤山市 » 鹤山市共和镇 |
顺企编码: | 38216088 |
鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江门市进峰投资有限公司 | 80% | 人民币40万元 |
黄振威 | 20% | 人民币10万元 |
鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 1130 | 1152 | 2014-01-06 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2014-01-06 |
法定代表人变更 | 麦敏斌 | 陈雄辉 | 2011-08-23 |
股东备案 | 黄镇贤,监事; 麦敏斌,执行董事,经理 [新增] | 陈雄辉,执行董事,经理; [退出] 黄镇贤,监事 | 2011-08-23 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-12-28 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2009-10-10 |
股东备案 | 陈雄辉,执行董事,经理; 黄镇贤,监事 [新增] | 陈雄辉,执行董事,经理; 王丽克,监事 [退出] | 2009-10-10 |
企业类型变更 | 1152 | 1123 | 2009-10-10 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-05-23 |
企业类型变更 | 1123 | 1130 | 2008-05-23 |
股东备案 | 陈雄辉,执行董事,经理; [新增] 王丽克,监事 [新增] | 蔡周平,监事; [退出] 唐文东,执行董事,经理 [退出] | 2008-05-23 |
法定代表人变更 | 陈雄辉 | 唐文东 | 2008-05-23 |
鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄镇贤 | 监事 |
麦敏斌 | 执行董事,经理 |
鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
鹤山市明鹤电力建设有限公司与鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书 | 2016-08-30 | (2016)粤0784民初1905号 |
鹤山市电力设计有限公司与鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书 | 2016-09-13 | (2016)粤0784民初1906号 |
本页是 [鹤山市鸿宝昌工贸发展有限公司] 在顺企网江门黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。