变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | *****9,*****,28148885 | - | 2016-10-12 |
- | *****C | ***** | 2016-10-12 |
- | 张婉聪 | - | 2016-10-12 |
- | 1 ,2014-08-01,2016-07-31,1,440681,1 ,34,6ba12fbe-0100-1000-e000-0426c0a85893 | 1 ,2014-08-01,2016-07-31,1,440681,1 ,67,6ba12fbe-0100-1000-e000-0426c0a85893 | 2015-06-29 |
住所/经营场所 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会乐从大道东B270号星光广场B座2317号 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会乐从大道东B270号星光广场A座2003 | 2015-06-29 |
- | 董事会成员发生备案 | - | 2015-04-20 |
高级管理人员备案 | 沈樘锐,执行董事,经理
曾智红,监事 | 林锴斌,监事
沈樘锐,执行董事,经理 | 2015-04-20 |
股东备案 | 沈樘锐,执行董事,经理;
曾智红,监事 [新增] | 林锴斌,监事; [退出]
沈樘锐,执行董事,经理 | 2015-04-20 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-04-20 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-04-20 |
法定代表人 | 沈樘锐 | 林锴斌 | 2015-02-09 |
自然人股东 | 股东发生变更 | | 2015-02-09 |
高级管理人员备案 | 林锴斌,监事
沈樘锐,执行董事,经理 | 霍倩瑶,监事
林锴斌,执行董事,经理 | 2015-02-09 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2015-02-09 |
股东备案 | 林锴斌,监事;
沈樘锐,执行董事,经理 [新增] | 霍倩瑶,监事; [退出]
林锴斌,执行董事,经理 | 2015-02-09 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2015-02-09 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-02-09 |
住所/经营场所 | 佛山市顺德区乐从镇路州村委会乐从大道东B270号星光广场A座2003 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业区15-1号之一骏洋办公楼二层16号仓 | 2014-08-18 |
经营范围 | 国内商业、物资供销业。 | 一般经营项目:国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 许可经营项目:无。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 2014-08-18 |
经营范围变更 | 一般经营项目:国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 许可经营项目:无。(一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭批准文件、证件经营) | 国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 | 2013-12-17 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2013-12-17 |
法定代表人变更 | 林锴斌 | 高秀明 | 2013-12-17 |
股东备案 | 霍倩瑶,监事;
林锴斌,执行董事,经理 [新增] | 高秀明,执行董事,经理; [退出]
霍倩瑶,监事 | 2013-12-17 |
注册资本变更 | 500( + 354.54545% ) | 110 | 2012-12-24 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-12-24 |
住所变更 | 佛山市顺德区乐从镇细海工业区15-1号之一骏洋办公楼二层16号仓 | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区5号地5号楼506 | 2012-11-07 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2012-06-28 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-06-28 |
法定代表人变更 | 高秀明 | 霍倩瑶 | 2012-06-11 |
股东备案 | 高秀明,执行董事,经理;
霍倩瑶,监事 | 高秀明,监事;
霍倩瑶,执行董事,,经理 | 2012-06-11 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-02-20 |
股东备案 | 高秀明,监事;
霍倩瑶,执行董事,,经理 [新增] | 高秀明,监事;
区长锫,执行董事,,经理 [退出] | 2012-02-20 |
法定代表人变更 | 霍倩瑶 | 区长锫 | 2012-02-20 |
住所变更 | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区5号地5号楼506 | 佛山市禅城区塔坡街1号106铺 | 2011-03-18 |
名称变更 | 佛山市东和贸易有限公司 | 佛山市东湖电子有限公司 | 2011-03-18 |
经营范围变更 | 国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)。 | 加工、销售:电子电器及配件。销售:化工产品及原料(不含危险化学品),塑料制品,陶瓷制品及原料。 | 2011-03-18 |
法定代表人变更 | 区长锫 | 陈文滔 | 2010-10-22 |
股东备案 | 高秀明,监事; [新增]
区长锫,执行董事,,经理 [新增] | 陈文滔,执行董事,,经理; [退出]
姚雪梅,监事 [退出] | 2010-10-22 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-10-22 |
经营范围变更 | 加工、销售:电子电器及配件。销售:化工产品及原料(不含危险化学品),塑料制品,陶瓷制品及原料。 | 销售:电子电器及配件,化工产品及原料(不含危险化学品),塑料制品,陶瓷制品及原料。 | 2006-05-08 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2006-05-08 |