东莞市铭丰精密模具配件有限公司,办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,东莞市大朗镇沙步村沙园路38号,我公司主要提供产销:模具及其配件。〓
联系方式
- 公司地址:
- 东莞市大朗镇沙步村沙园路38号
- 经理:
- 黄义平
- 经理手机:
- 138****7287 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 77625322@QQ.COM
- 邮政编码:
- 523000
- 地区编码:
- 441900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
东莞市铭丰精密模具配件有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄义平 | 55% | 人民币275.0万元 |
丁雪梅 | 45% | 人民币225.0万元 |
东莞市铭丰精密模具配件有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2019-04-15 |
章程备案 | 章程 | 新章程 | 2019-04-15 |
经营范围 | 产销:模具、模具配件、塑胶制品。 | 产销:模具及其配件。 | 2019-04-15 |
注册资本 | 500( + 66.66667% ) | 300 | 2019-04-15 |
经营范围变更 | 产销:模具及其配件。 | 产销:模具配件。 | 2012-10-30 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2012-09-27 |
注册资本变更 | 300( + 500% ) | 50 | 2012-09-27 |
住所变更 | 东莞市大朗镇沙步村沙园路38号 | 东莞市常平镇木?管理区刘家墩村 | 2012-09-27 |
章程备案 | 新章程 | - | 2012-09-27 |
注册资本变更 | 50( + 1215.78947% ) | 3.8 | 2008-04-01 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2008-04-01 |
股东备案 | 丁雪梅,监事; [新增] 黄义平,执行董事,经理 | 黄义平,执行董事,经理; 吴辉,监事 [退出] | 2008-04-01 |
东莞市铭丰精密模具配件有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
黄义平 | 执行董事,经理 |
丁雪梅 | 监事 |
本页是 [东莞市铭丰精密模具配件有限公司] 在顺企网东莞黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关模具公司