变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
市场主体类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-02-29 | 2019-08-27 | 2020-04-08 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2020-04-08 |
投资人 | 正中投资集团有限公司 1000(万元)100% | 正中投资集团有限公司 950(万元)95%
深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元)5% [退出] | 2020-04-08 |
章程备案 | 2019-08-27 | 2013-10-10 | 2019-08-29 |
地址变更 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋43层07室 | 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋4单元18楼A区 | 2019-08-29 |
其他事项备案 | - | - | 2019-06-27 |
清算组备案 | - | 谢建军,
王茜,
周绍鹏 | 2019-06-27 |
其他事项备案 | - | - | 2018-08-22 |
清算组备案 | 谢建军(清算组负责人)王茜(清算组成员)周绍鹏(清算组成员) | - | 2018-08-22 |
清算组备案 | 谢建军,
周绍鹏,
王茜 | - | 2018-08-22 |
一照一码升级 | | | 2016-04-29 |
一照一码换照 | | | 2016-04-29 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-29 |
其他事项备案 | *****1XP | - | 2016-04-29 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-29 |
统一社会信用代码 | *****1XP | - | 2016-04-29 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-26 |
期限变更 | 永续经营 | 从2005-12-14至2015-12-14 | 2016-02-26 |
经营期限 | 永续经营 | 自2005年12月14日起至2015年12月14日止 | 2016-02-26 |
指定联系人 | 李克莉 | 肖潇 | 2016-02-26 |
期限变更 | 2005-12-14,5000-01-01 | 2005-12-14,2015-12-14 | 2016-02-26 |
其他事项备案 | 工商联络员:李克莉; | 工商联络员:肖潇; | 2016-02-26 |
期限 | 自2005-12-14至5000-01-01 | 自2005-12-14至2015-12-14 | 2016-02-26 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-02-26 |
股东(投资人) | 正中投资集团有限公司 950(万元) 95% 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元) 5% | 正中置业集团有限公司 950(万元) 95% 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元) 5% | 2015-08-28 |
投资人 | 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元)5% 368638189" target="_blank">正中投资集团有限公司 950(万元)95% | 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元)5% 260903539" target="_blank">正中置业集团有限公司 950(万元)95% | 2015-08-28 |
投资人变更 | 股东名称:正中投资集团有限公司、出资额:950、出资比例:95; [新增]
股东名称:深圳市锦成龙实业有限公司、出资额:50、出资比例:5; | 股东名称:正中置业集团有限公司、出资额:950、出资比例:95; [退出]
股东名称:深圳市锦成龙实业有限公司、出资额:50、出资比例:5; | 2015-08-28 |
投资人变更 | 名称:深圳市锦成龙实业有限公司,出资额:50,出资比例:5
名称:正中投资集团有限公司,出资额:950,出资比例:95 [名称变更] | 名称:深圳市锦成龙实业有限公司,出资额:50,出资比例:5
名称:正中置业集团有限公司,出资额:950,出资比例:95 | 2015-08-28 |
股东 | 正中投资集团有限公司 950(万元) 95% [名称变更]
深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元) 5% | 正中置业集团有限公司 950(万元) 95%
深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元) 5% | 2015-08-28 |
地址变更 | 深圳市南山区科苑路15号科兴科学园B栋4单元18楼A区 | 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼25层02单元 | 2013-10-15 |
地址变更 | 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼25层02单元 | 深圳市福田区金田路与福中路交界处荣超经贸中心45层4503号 | 2011-03-01 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2010-11-23 |
投资人 | 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元)5% 正中置业集团有限公司 950(万元)95% | 正中置业集团有限公司 1000(万元)100% | 2010-11-23 |
投资人变更 | 名称:深圳市锦成龙实业有限公司,出资额:50,出资比例:5 [新增]
名称:正中置业集团有限公司,出资额:950( - 5% ),出资比例:95 | 名称:正中置业集团有限公司,出资额:1000,出资比例:100 | 2010-11-23 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1152 | 2010-11-23 |
股东 | 深圳市锦成龙实业有限公司 50(万元)5% [新增]
正中置业集团有限公司 950( - 5% )(万元)95% | 正中置业集团有限公司 1000(万元)100% | 2010-11-23 |
地址变更 | 深圳市福田区金田路与福中路交界处荣超经贸中心45层4503号 | 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼25层东侧 | 2007-12-20 |
投资人变更 | 名称:正中置业集团有限公司,出资额:1000( + 53.84615% ),出资比例:100 | 名称:正中置业集团有限公司,出资额:650,出资比例:65
名称:文少贞,出资额:350,出资比例:35 [退出] | 2007-09-11 |
股东 | 正中置业集团有限公司 1000( + 53.84615% )(万元)100% | 文少贞 350(万元)35% [退出]
正中置业集团有限公司 650(万元)65% | 2007-09-11 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****11 | 2007-09-11 |
其他事项备案 | ***** | *****11 | 2007-09-11 |
投资人 | 正中置业集团有限公司 1000(万元)100% | 文少贞 350(万元)35% 正中置业集团有限公司 650(万元)65% | 2007-09-11 |