本公司是一家专业投资管理公司,位于福田CBD区,工作环境优越,公司管理层均具有的金融从业经验。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市盛海投资管理有限公司 |
简称: | 盛海投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理。(不含限制项目)^; |
营业执照号码: | 440301102970126 |
发证机关: | 福田局 |
核准日期: | 2015-08-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年06月23日 |
注册资本: | 1000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 福田区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 38287353 |
深圳市盛海投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄少清 | 50% | 人民币500.0万元 |
王国章 | 50% | 人民币500.0万元 |
深圳市盛海投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 王步明(监事) | 李冰山(监事) | 2020-03-10 |
监事信息 | 王步明(监事) [新增] | 李冰山(监事) [退出] | 2020-03-10 |
成员 | 陈杨 | 张建宾 | 2015-08-27 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2015-08-27 |
成员 | 陈杨(执行董事),陈杨(总经理),李冰山(监事) | 李冰山(监事),WANG BUMING(执行董事),张建宾(总经理) | 2015-08-27 |
负责人 | 陈杨 | 张建宾 | 2015-08-27 |
负责人变更 | 法定代表人:陈杨; 董事长:陈杨; 总经理:陈杨; 监事:李冰山; | 法定代表人:张建宾; 董事长:WANG BUMING; 监事:李冰山; 总经理:张建宾; | 2015-08-27 |
高级管理人员备案 | 监事:李冰山 总经理:陈杨 [新增] 执行董事:陈杨 [新增] | 执行董事:WANG [退出] BUMING [退出] 监事:李冰山 总经理:张建宾 [退出] | 2015-08-27 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2015-08-27 |
高管人员 | 陈杨(总经理) [新增] | 张建宾(总经理) [退出] | 2015-08-27 |
董事长或执行董事成员 | 陈杨(执行董事) [新增] | WANG BUMING(执行董事) [退出] | 2015-08-27 |
法定代表人 | 陈杨 | 张建宾 | 2015-08-27 |
董事成员 | 陈杨(执行(常务)董事) [新增] 陈杨(总经理) [新增] 李冰山(监事) | 张建宾(总经理) [退出] 李冰山(监事) WANG BUMING(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-27 |
高管人员 | 陈杨(执行(常务)董事) [新增] 陈杨(总经理) [新增] 李冰山(监事) | 张建宾(总经理) [退出] 李冰山(监事) WANG BUMING(执行(常务)董事) [退出] | 2015-08-27 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-27 |
一照一码升级 | 2015-08-27 | ||
高管人员 | WANG BUMING(执行(常务)董事) 李冰山(监事) 张建宾(总经理) | 李冰山(监事) 陈杨(执行(常务)董事) 陈杨(总经理) | 2015-08-27 |
董事成员 | WANG BUMING(执行(常务)董事) 李冰山(监事) 张建宾(总经理) | 李冰山(监事) 陈杨(执行(常务)董事) 陈杨(总经理) | 2015-08-27 |
法定代表人(负责人) | 张建宾 | 陈杨 | 2015-08-27 |
联系电话 | 2014-10-21 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2014-10-21 |
高管人员 | 陈杨(总经理) 李冰山(监事) 张建宾(执行(常务)董事) | WANG BUMING(执行(常务)董事) 李冰山(监事) 张建宾(总经理) | 2014-10-21 |
董事成员 | 陈杨(总经理) 李冰山(监事) 张建宾(执行(常务)董事) | WANG BUMING(执行(常务)董事) 李冰山(监事) 张建宾(总经理) | 2014-10-21 |
股东(投资人) | 杨曦 1000(万元) 100% | 黄少清 500(万元) 50% 王国章 500(万元) 50% | 2014-10-21 |
成员 | 黄少清 500(万元)50% 王国章 500(万元)50% | 杨曦 1000(万元)100% | 2014-10-21 |
成员 | 李冰山(监事),WANG BUMING(执行董事),张建宾(总经理) | 陈杨(总经理),张建宾(执行董事),李冰山(监事) | 2014-10-21 |
投资人 | 黄少清 500(万元)50% 王国章 500(万元)50% | 杨曦 1000(万元)100% | 2014-10-21 |
负责人 | 张建宾 | 张建宾 | 2014-10-21 |
负责人变更 | 法定代表人:张建宾; 监事:李冰山; 董事长:WANG BUMING; 股东:王国章; 股东:黄少清; 总经理:张建宾; | 法定代表人:张建宾; 股东:杨曦; 总经理:陈杨; 监事:李冰山; 董事长:张建宾; | 2014-10-21 |
成员 | 张建宾 | 张建宾 | 2014-10-21 |
投资人变更 | 股东名称:黄少清、出资额:500、出资比例:50; [新增] 股东名称:王国章、出资额:500、出资比例:50; [新增] | 股东名称:杨曦、出资额:1000、出资比例:100; [退出] | 2014-10-21 |
高级管理人员备案 | 监事:李冰山 执行董事:WANG [新增] BUMING [新增] 总经理:张建宾 [新增] | 执行董事:张建宾 [退出] 总经理:陈杨 [退出] 监事:李冰山 | 2014-10-21 |
市场主体类型变更 | 1120 | 1151 | 2014-10-21 |
其他事项备案 | - | - | 2014-10-21 |
投资人变更 | 名称:王国章,出资额:500,出资比例:50 [新增] 名称:黄少清,出资额:500,出资比例:50 [新增] | 名称:杨曦,出资额:1000,出资比例:100 [退出] | 2014-10-21 |
董事长或执行董事成员 | WANG BUMING(执行董事) [新增] | 张建宾(执行董事) [退出] | 2014-10-21 |
高管人员 | 张建宾(总经理) [新增] | 陈杨(总经理) [退出] | 2014-10-21 |
法定代表人 | 张建宾 | 张建宾 | 2014-10-21 |
高管人员 | 张建宾(总经理) 李冰山(监事) WANG BUMING(执行(常务)董事) [新增] | 李冰山(监事) 陈杨(总经理) [退出] 张建宾(执行(常务)董事) | 2014-10-21 |
联系电话 | - | - | 2014-10-21 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-10-21 |
股东 | 黄少清 500(万元) 50% [新增] 王国章 500(万元) 50% [新增] | 杨曦 1000(万元) 100% [退出] | 2014-10-21 |
董事成员 | 张建宾(总经理) 李冰山(监事) WANG BUMING(执行(常务)董事) [新增] | 李冰山(监事) 陈杨(总经理) [退出] 张建宾(执行(常务)董事) | 2014-10-21 |
其他事项备案 | 工商联络员:陈杨; | - | 2014-09-09 |
指定联系人 | 陈杨 | - | 2014-09-09 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-09-09 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2014-09-09 |
董事成员 | 杨曦(执行(常务)董事) 陈杨(总经理) 李冰山(监事) | 陈杨(总经理) 李冰山(监事) 张建宾(执行(常务)董事) | 2014-05-12 |
法定代表人(负责人) | 杨曦 | 张建宾 | 2014-05-12 |
成员 | 张建宾 | 杨曦 | 2014-05-12 |
成员 | 陈杨(总经理),张建宾(执行董事),李冰山(监事) | 李冰山(监事),陈杨(总经理),杨曦(执行董事) | 2014-05-12 |
负责人 | 张建宾 | 杨曦 | 2014-05-12 |
负责人变更 | 董事长:张建宾; 法定代表人:张建宾; 总经理:陈杨; 监事:李冰山; | 法定代表人:杨曦; 监事:李冰山; 董事长:杨曦; 总经理:陈杨; | 2014-05-12 |
高级管理人员备案 | 总经理:陈杨 执行董事:张建宾 [新增] 监事:李冰山 | 监事:李冰山 执行董事:杨曦 [退出] 总经理:陈杨 | 2014-05-12 |
董事长或执行董事成员 | 张建宾(执行董事) [新增] | 杨曦(执行董事) [退出] | 2014-05-12 |
法定代表人 | 张建宾 | 杨曦 | 2014-05-12 |
董事成员 | 李冰山(监事) 陈杨(总经理) 张建宾(执行(常务)董事) [新增] | 李冰山(监事) 陈杨(总经理) 杨曦(执行(常务)董事) [退出] | 2014-05-12 |
其他事项备案 | - | - | 2013-11-29 |
负责人变更 | - | - | 2012-10-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-10-24 |
成员 | 杨曦 | 陈杨 | 2012-10-24 |
成员 | 李冰山(监事),陈杨(总经理),杨曦(执行董事) | 李冰山(监事),陈杨(执行董事),陈杨(总经理) | 2012-10-24 |
负责人 | 杨曦 | 陈杨 | 2012-10-24 |
董事长或执行董事成员 | 杨曦(执行董事) [新增] | 陈杨(执行董事) [退出] | 2012-10-24 |
地址变更 | 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦B座2402 | 深圳市福田区福华一路深圳市国际商会大厦B座1106、1107、1108房 | 2012-10-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-09-12 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2012-09-12 |
成员 | 杨曦 1000(万元)100% | 黄少清 250(万元)25% 郭艳霞 100(万元)10% 任锋 500(万元)50% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 2012-09-12 |
成员 | 李冰山(监事),陈杨(执行董事),陈杨(总经理) | 陈永昌(监事),陈杨(总经理),陈杨(执行董事),李冰山(监事) | 2012-09-12 |
投资人 | 杨曦 1000(万元)100% | 郭艳霞 100(万元)10% 任锋 500(万元)50% 黄少清 250(万元)25% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 2012-09-12 |
监事信息 | 李冰山(监事) | 李冰山(监事) 陈永昌(监事) [退出] | 2012-09-12 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2012-09-12 |
投资人变更 | 名称:杨曦,出资额:1000,出资比例:100 [新增] | 名称:郭艳霞,出资额:100,出资比例:10 [退出] 名称:任锋,出资额:500,出资比例:50 [退出] 名称:黄少清,出资额:250,出资比例:25 [退出] 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 [退出] | 2012-09-12 |
负责人变更 | - | - | 2012-08-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-08-17 |
成员 | 陈杨 | 任锋 | 2012-08-17 |
成员 | 陈永昌(监事),陈杨(总经理),陈杨(执行董事),李冰山(监事) | 王俊彦(总经理),李冰山(监事),冯博(董事),任锋(董事长),Wang Buming(董事),陈永昌(监事) | 2012-08-17 |
负责人 | 陈杨 | 任锋 | 2012-08-17 |
高管人员 | 陈杨(总经理) [新增] | 王俊彦(总经理) [退出] | 2012-08-17 |
董事长或执行董事成员 | 陈杨(执行董事) [新增] | 任锋(董事长) [退出] | 2012-08-17 |
投资人 | 郭艳霞 100(万元)10% 任锋 500(万元)50% 黄少清 250(万元)25% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 刘松楠 300(万元)30% 王诗平 100(万元)10% 任锋 100(万元)10% 黄少清 250(万元)25% 郭艳霞 100(万元)10% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 2012-06-25 |
投资人变更 | 名称:郭艳霞,出资额:100,出资比例:10 名称:任锋,出资额:500( + 400% ),出资比例:50 名称:黄少清,出资额:250,出资比例:25 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 | 名称:王诗平,出资额:100,出资比例:10 [退出] 名称:任锋,出资额:100,出资比例:10 名称:黄少清,出资额:250,出资比例:25 名称:刘松楠,出资额:300,出资比例:30 [退出] 名称:郭艳霞,出资额:100,出资比例:10 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 | 2012-06-25 |
投资人 | 刘松楠 300(万元)30% 王诗平 100(万元)10% 任锋 100(万元)10% 黄少清 250(万元)25% 郭艳霞 100(万元)10% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 黄少清 250(万元)25% 任锋 500(万元)50% 郭艳霞 100(万元)10% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 2009-01-05 |
投资人变更 | 名称:王诗平,出资额:100,出资比例:10 [新增] 名称:任锋,出资额:100( - 80% ),出资比例:10 名称:黄少清,出资额:250,出资比例:25 名称:刘松楠,出资额:300,出资比例:30 [新增] 名称:郭艳霞,出资额:100,出资比例:10 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 | 名称:黄少清,出资额:250,出资比例:25 名称:任锋,出资额:500,出资比例:50 名称:郭艳霞,出资额:100,出资比例:10 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 | 2009-01-05 |
股权 | 王俊彦(总经理) 李冰山(监事) 冯博(董事) 任锋(董事长) Wang Buming(董事) [新增] 陈永昌(监事) | 冯博(董事), 陈永昌(监事), 李冰山(监事), 任锋(董事长), 王俊彦(董事), [退出] 王俊彦(总经理) | 2008-09-09 |
股权 | 黄少清 250( + 1150% )(万元)25% 任锋 500(万元)50% 郭艳霞 100(万元)10% [新增] 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% | 黄少清 20(万元)2% 深圳市源政投资发展有限公司 100(万元)10% [退出] 吴培英 30(万元)3% [退出] 刘黛微 100(万元)10% [退出] 任锋 500(万元)50% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% 余洪伶 100(万元)10% [退出] | 2008-09-09 |
成员 | 王俊彦(总经理),李冰山(监事),冯博(董事),任锋(董事长),Wang Buming(董事),陈永昌(监事) | 冯博(董事),陈永昌(监事),李冰山(监事),任锋(董事长),王俊彦(董事),王俊彦(总经理) | 2008-09-09 |
董事长或执行董事成员 | 任锋(董事长) | 任锋(董事长) | 2008-09-09 |
成员 | 冯博(董事),陈永昌(监事),李冰山(监事),任锋(董事长),王俊彦(董事),王俊彦(总经理) | 许斐娜(监事),任锋(执行董事),牟世远(总经理) | 2007-11-05 |
监事信息 | 陈永昌(监事) [新增] 李冰山(监事) [新增] | 许斐娜(监事) [退出] | 2007-11-05 |
董事长或执行董事成员 | 任锋(董事长) | 任锋(执行董事) | 2007-11-05 |
高管人员 | 王俊彦(总经理) [新增] | 牟世远(总经理) [退出] | 2007-11-05 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****10 | 2007-11-05 |
投资人 | ="https://www.tianyancha.com/company/17453073" target="_blank">深圳市源政投资发展有限公司 100(万元)10% 黄少清 20(万元)2% 吴培英 30(万元)3% 刘黛微 100(万元)10% 任锋 500(万元)50% 深圳市百业源投资有限公司 150(万元)15% 余洪伶 100(万元)10% | = "https://www.tianyancha.com/human/1776030821-c1654329801" target = "_blank">任锋 950(万元)95% 余紫秋 50(万元)5% | 2007-07-17 |
投资人变更 | 名称:吴培英,出资额:30,出资比例:3 [新增] 名称:任锋,出资额:500( - 47.36842% ),出资比例:50 名称:黄少清,出资额:20,出资比例:2 [新增] 名称:余洪伶,出资额:100,出资比例:10 [新增] 名称:刘黛微,出资额:100,出资比例:10 [新增] 名称:深圳市源政投资发展有限公司,出资额:100,出资比例:10 [新增] 名称:深圳市百业源投资有限公司,出资额:150,出资比例:15 [新增] | 名称:余紫秋,出资额:50,出资比例:5 [退出] 名称:任锋,出资额:950,出资比例:95 | 2007-07-17 |
实收资本 | 1000( + 100% ) | 500 | 2007-07-09 |
地址变更 | 深圳市福田区福华一路深圳市国际商会大厦B座1106、1107、1108房 | 深圳市福田区新洲路国际商会大厦B座1502 | 2007-07-09 |
证照有效期限 | 2036-06-23 | 2008-06-23 | 2007-07-09 |
本页是 [深圳市盛海投资管理有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。