变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-08 | 2018-01-17 | 2021-08-30 |
地址 | 深圳市龙岗区坪地街道四方埔社区四方埔新村70号201 | 深圳市福田区沙头街道君临天下名苑A栋2707 | 2021-08-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-17 | 2017-08-01 | 2018-01-25 |
一般经营项目 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2018-01-25 |
名称变更 | 深圳九州明珠投资有限公司 | 深圳九州明珠贸易有限公司 | 2018-01-25 |
投资人 | 肖智伟 492(万元)82% 深圳市元善盈投资有限公司 108(万元)18% | 肖智伟 600(万元)100% | 2017-08-10 |
投资人变更 | 股东名称:肖智伟、出资额:492( - 18% )、出资比例:82;
股东名称:深圳市元善盈投资有限公司、出资额:108、出资比例:18; [新增] | 股东名称:肖智伟、出资额:600、出资比例:100; | 2017-08-10 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-08-10 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-08-10 |
投资人变更 | 名称:肖智伟,出资额:492( - 18% ),出资比例:82
名称:深圳市元善盈投资有限公司,出资额:108,出资比例:18 [新增] | 名称:肖智伟,出资额:600,出资比例:100 | 2017-08-10 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-01 | 1900-01-01 | 2017-08-10 |
期限 | 自2006-10-17至5000-01-01 | 自2006-10-17至2016-10-17 | 2016-06-27 |
期限变更 | 2006-10-17,5000-01-01 | 2006-10-17,2016-10-17 | 2016-06-27 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-10-17至2016-10-17 | 2016-06-27 |
经营期限 | 永续经营 | 自2006年10月17日起至2016年10月17日止 | 2016-06-27 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2016-05-23 |
住所 | 深圳市福田区沙头街道君临天下名苑A栋2707 | 深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主楼426(办公场所) | 2016-05-23 |
其他事项备案 | 工商联络员:肖智伟; | - | 2016-05-23 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道君临天下名苑A栋2707 | 深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主楼426(办公场所) | 2016-05-23 |
指定联系人 | 肖智伟 | - | 2016-05-23 |
统一社会信用代码 | *****6 | - | 2016-03-08 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-08 |
其他事项备案 | *****6 | - | 2016-03-08 |
一照一码换照 | | | 2016-03-08 |
一照一码升级 | | | 2016-03-08 |
股权 | 肖智伟 600(万元) 100% | 杨育辉 60(万元) 10% 肖智伟 540(万元) 90% | 2015-01-29 |
股权 | 肖智伟 600( + 11.11111% )(万元)100% | 杨育辉 60(万元)10% [退出]
肖智伟 540(万元)90% | 2015-01-29 |
其他事项备案 | 股东名称:肖智伟、出资额:600、出资比例:100; | 股东名称:杨育辉、出资额:60、出资比例:10;股东名称:肖智伟、出资额:540、出资比例:90; | 2015-01-29 |
股权 | 杨育辉 60(万元)10% [新增]
肖智伟 540(万元)90% [新增] | 王振宇 360(万元)60% [退出]
李文庆 240(万元)40% [退出] | 2011-04-29 |
成员 | 贾小俊(董事),谢世平(监事),肖智伟(董事长),杨育辉(董事),肖智伟(总经理) | 贾小俊(董事),薛方需(总经理),李文庆(监事),薛方需(董事长),肖智伟(董事) | 2011-04-29 |
投资人 | 杨育辉 60(万元)10% 肖智伟 540(万元)90% | 王振宇 360(万元)60% 李文庆 240(万元)40% | 2011-04-29 |
负责人 | 肖智伟 | 薛方需 | 2011-04-29 |
高管人员 | 肖智伟(总经理) [新增] | 薛方需(总经理) [退出] | 2011-04-29 |
董事长或执行董事成员 | 肖智伟(董事长) [新增] | 薛方需(董事长) [退出] | 2011-04-29 |
监事信息 | 谢世平(监事) [新增] | 李文庆(监事) [退出] | 2011-04-29 |
投资人变更 | 名称:杨育辉,出资额:60,出资比例:10 [新增]
名称:肖智伟,出资额:540,出资比例:90 [新增] | 名称:王振宇,出资额:360,出资比例:60 [退出]
名称:李文庆,出资额:240,出资比例:40 [退出] | 2011-04-29 |
成员 | 贾小俊(董事),薛方需(总经理),李文庆(监事),薛方需(董事长),肖智伟(董事) | 王振宇(总经理),李文庆(监事),王振宇(执行董事) | 2011-02-17 |
负责人 | 薛方需 | 王振宇 | 2011-02-17 |
高管人员 | 薛方需(总经理) [新增] | 王振宇(总经理) [退出] | 2011-02-17 |
名称变更 | 深圳九州明珠贸易有限公司 | 深圳凤凰芯半导体有限公司 | 2011-02-17 |
章程备案 | - | - | 2011-02-17 |
经营范围变更 | 国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 半导体、电子产品的技术开发和销售(不含生产加工),国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目) | 2011-02-17 |
董事长或执行董事成员 | 薛方需(董事长) [新增] | 王振宇(执行董事) [退出] | 2011-02-17 |
股权 | 王振宇 360(万元)60% [新增]
李文庆 240(万元)40% [新增] | 张海 210(万元)35% [退出]
李凤玲 180(万元)30% [退出]
李鸣颉 210(万元)35% [退出] | 2009-12-17 |
成员 | 王振宇(总经理),李文庆(监事),王振宇(执行董事) | 张海(总经理),张海(执行董事),李鸣颉(监事) | 2009-12-17 |
负责人 | 王振宇 | 张海 | 2009-12-17 |
董事长或执行董事成员 | 王振宇(执行董事) [新增] | 张海(执行董事) [退出] | 2009-12-17 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****15 | 2009-12-17 |
高管人员 | 王振宇(总经理) [新增] | 张海(总经理) [退出] | 2009-12-17 |
监事信息 | 李文庆(监事) [新增] | 李鸣颉(监事) [退出] | 2009-12-17 |