变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-04-29 |
许可经营 | 产业园区、产业地产、商业物业的运营、管理及服务;物业服务。热食类食品制售; | 产业园区、产业地产、商业物业的运营、管理及服务;物业服务。热食类食品制售; | 2022-04-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-04-19 | 2020-09-30 | 2022-04-29 |
一般经营项目 | 新能源及可再生能源投资,节能环保产业研发与测试,软件开发与服务,自有物业租赁,兴办实业。住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 新能源及可再生能源投资,节能环保产业研发与测试,软件开发与服务,自有物业租赁,兴办实业。 | 2022-04-29 |
股权和公证书 | - | - | 2020-10-13 |
投资人 | 刘学真 420(万元)20%
刘源 1071(万元)51%
深圳市嘉普通环境技术有限公司 210(万元)10% [新增]
深圳市嘉普通能源技术有限公司 189(万元)9% [新增]
深圳马峦创谷新兴产业服务有限公司 210(万元)10% [新增] | 刘学真 2037(万元)97%
刘源 63(万元)3% | 2020-10-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-30 | 2020-04-29 | 2020-10-13 |
许可经营 | 产业园区、产业地产、商业物业的运营、管理及服务;物业服务。热食类食品制售; | 产业园区、产业地产、商业物业的运营、管理及服务;物业服务。 | 2020-04-30 |
许可信息 | 《餐饮服务许可证》(),《房地产开发企业资质证书》(),《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)(),《食品经营许可证》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《房地产开发企业资质证书》(),《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)() | 2020-04-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-29 | 2019-01-04 | 2020-04-30 |
投资人 | 刘学真 2037(万元)97% 刘源 63(万元)3% | 刘学真 2037(万元)97% 刘崇厚 63(万元)3% | 2019-01-11 |
投资人变更 | 股东名称:刘学真、出资额:2037、出资比例:97;
股东名称:刘源、出资额:63、出资比例:3; [新增] | 股东名称:刘学真、出资额:2037、出资比例:97;
股东名称:刘崇厚、出资额:63、出资比例:3; [退出] | 2019-01-11 |
章程备案 | 2019-01-04 | 2017-10-19 | 2019-01-11 |
其他事项备案 | - | - | 2019-01-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-10-19 | 1900-01-01 | 2017-10-23 |
一般经营项目 | 新能源及可再生能源投资,节能环保产业研发与测试,软件开发与服务,自有物业租赁,兴办实业。 | 新能源及可再生能源投资;自有物业租赁;兴办实业。 | 2017-10-23 |
统一社会信用代码 | *****U | - | 2016-02-23 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-02-23 |
其他事项备案 | *****U | - | 2016-02-23 |
一照一码换照 | - | - | 2016-02-23 |
一照一码换照 | | | 2016-02-23 |
一照一码升级 | | | 2016-02-23 |
经营范围 | 新能源及可再生能源投资;自有物业租赁;兴办实业。^产业园区、产业地产、商业物业的运营、管理及服务;物业服务。 | 新能源及可再生能源产品、设备的研究、开发、投资与运营;自有物业租赁;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。^产业园区、产业地产、商业物业的开发、运营、管理及服务;物业服务。 | 2015-08-28 |
高管人员 | 刘源(总经理) 刘学真(执行(常务)董事) 刘崇厚(监事) | 刘学真(执行(常务)董事) 刘学真(总经理) 刘崇厚(监事) | 2015-08-28 |
成员 | 刘崇厚(监事),刘源(总经理),刘学真(执行董事) | 刘学真(总经理),刘崇厚(监事),刘学真(执行董事) | 2015-08-28 |
高级管理人员备案 | 总经理:刘源 [新增]
执行董事:刘学真
监事:刘崇厚 | 执行董事:刘学真
总经理:刘学真 [退出]
监事:刘崇厚 | 2015-08-28 |
高管人员 | 刘源(总经理) [新增] | 刘学真(总经理) [退出] | 2015-08-28 |
高管人员 | 刘源(总经理) [新增]
刘学真(执行(常务)董事)
刘崇厚(监事) | 刘学真(执行(常务)董事)
刘学真(总经理)
刘崇厚(监事) | 2015-08-28 |
其他事项备案 | 审批文件名称:《房地产开发企业资质证书》、审批文件号:无;审批文件名称:《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)、审批文件号:无; | - | 2015-06-11 |
审批项目 | 《房地产开发企业资质证书》《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定) | - | 2015-06-11 |
审批项目 | 《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定) 无 《房地产开发企业资质证书》 无 | 《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定) 无 《房地产开发企业资质证书》 无 | 2015-06-11 |
审批项目 | 《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定) 无 《房地产开发企业资质证书》 无 | 《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定) 无 《房地产开发企业资质证书》 无 | 2015-06-11 |
经营范围 | 新能源及可再生能源产品、设备的研究、开发、投资与运营;自有物业租赁;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。^产业园区、产业地产、商业物业的开发、运营、管理及服务;物业服务。 | 新能源及可再生能源产品、设备的研究、开发、投资与运营;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2015-06-11 |
其他事项备案 | - | - | 2013-12-31 |
期限变更 | 2002-06-25,2032-06-25 | 2002-06-25,2012-06-25 | 2012-05-11 |
期限 | 自2002-06-25至2032-06-25 | 自2002-06-25至2012-06-25 | 2012-05-11 |
期限变更 | 从2002-06-25至2032-06-25 | 从2002-06-25至2012-06-25 | 2012-05-11 |
经营范围变更 | 新能源及可再生能源产品、设备的研究、开发、投资与运营;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 纯净水产品及饮水设备的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);可再生能源、清洁能源的研究、开发与投资;兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2011-04-12 |
名称变更 | 深圳市顺通能源技术有限公司 | 深圳市泉顺通净水科技有限公司 | 2011-04-12 |
地址变更 | 深圳市坪山新区坪山沙湖社区锦龙大道南2-10号办公楼6楼 | 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座909室 | 2010-11-25 |
其他事项备案 | ***** | *****59 | 2009-07-06 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****59 | 2009-07-06 |
经营范围变更 | 纯净水产品及饮水设备的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);可再生能源、清洁能源的研究、开发与投资;兴办实业(具体项目另行申报)。 | 纯净水产品及饮水设备的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2009-07-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-11-23 |
成员 | 刘学真
2037(万元)97%
刘崇厚
63(万元)3% | 代启永
63(万元)3%
刘学真
1974(万元)94%
王银良
63(万元)3% | 2006-11-23 |
成员 | 刘学真(总经理),刘崇厚(监事),刘学真(执行董事) | 王银良(董事),刘学真(总经理),代启永(董事),刘学军(监事),刘学真(董事长) | 2006-11-23 |
投资人 | 刘学真 2037(万元)97% 刘崇厚 63(万元)3% | 王银良 63(万元)3% 刘学真 1974(万元)94% 代启永 63(万元)3% | 2006-11-23 |
董事长或执行董事成员 | 刘学真(执行董事) | 刘学真(董事长) | 2006-11-23 |
投资人变更 | 名称:刘学真,出资额:2037( + 3.19149% ),出资比例:97
名称:刘崇厚,出资额:63,出资比例:3 [新增] | 名称:代启永,出资额:63,出资比例:3 [退出]
名称:刘学真,出资额:1974,出资比例:94
名称:王银良,出资额:63,出资比例:3 [退出] | 2006-11-23 |
监事信息 | 刘崇厚(监事) [新增] | 刘学军(监事) [退出] | 2006-11-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2006-04-30 |
成员 | 王银良(董事),刘学真(总经理),代启永(董事),刘学军(监事),刘学真(董事长) | 王银良(董事),方红(总经理),刘学真(董事长),方红(董事),甘鸿(监事) | 2006-04-30 |
高管人员 | 刘学真(总经理) [新增] | 方红(总经理) [退出] | 2006-04-30 |
监事信息 | 刘学军(监事) [新增] | 甘鸿(监事) [退出] | 2006-04-30 |
董事长或执行董事成员 | 刘学真(董事长) | 刘学真(董事长) | 2006-04-30 |
实收资本 | 2100( + 2000% ) | 100 | 2005-01-14 |
注册资本 | 2100( + 2000% ) | 100 | 2005-01-14 |
投资人 | 王银良 63(万元)3% 刘学真 1974(万元)94% 代启永 63(万元)3% | 王银良 3(万元)3% 刘学真 91(万元)91% 方 红 3(万元)3% 代启永 3(万元)3% | 2005-01-14 |
注册资本变更 | 2100( + 2000% ) | 100 | 2005-01-14 |
投资人变更 | 名称:代启永,出资额:63( + 2000% ),出资比例:3
名称:刘学真,出资额:1974( + 2069.23077% ),出资比例:94
名称:王银良,出资额:63( + 2000% ),出资比例:3 | 名称:代启永,出资额:3,出资比例:3
名称:刘学真,出资额:91,出资比例:91
名称:方 红,出资额:3,出资比例:3 [退出]
名称:王银良,出资额:3,出资比例:3 | 2005-01-14 |
投资人 | 王银良 3(万元)3% 刘学真 91(万元)91% 方 红 3(万元)3% 代启永 3(万元)3% | 代启永 3(万元)3% 方 红 3(万元)3% 刘学真 85(万元)85% 朱 伟 3(万元)3% 甘 鸿 3(万元)3% 王银良 3(万元)3% | 2004-04-28 |
投资人变更 | 名称:代启永,出资额:3,出资比例:3
名称:刘学真,出资额:91( + 75882% ),出资比例:91
名称:方 红,出资额:3,出资比例:3
名称:王银良,出资额:3,出资比例:3 | 名称:王银良,出资额:3,出资比例:3
名称:代启永,出资额:3,出资比例:3
名称:甘 鸿,出资额:3,出资比例:3 [退出]
名称:刘学真,出资额:85,出资比例:85
名称:朱 伟,出资额:3,出资比例:3 [退出]
名称:方 红,出资额:3,出资比例:3 | 2004-04-28 |
名称变更 | 深圳市泉顺通净水科技有限公司 | 深圳市泉通饮水设备科技有限公司 | 2004-04-28 |
实收资本 | 100 | 0 | 2002-11-21 |
经营范围变更 | 纯净水产品及饮水设备的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 纯净水产品及饮水设备的技术开发与销售及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。 | 2002-11-21 |