变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事信息 | 邓勇云(执行董事),
邓勇云(总经理),
邓勇葵(监事) [新增] | 韦梅芳(总经理), [退出]
韦梅芳(执行董事), [退出]
邓勇云(监事) | 2020-04-23 |
升级换照 | - | - | 2020-04-23 |
指定联系人 | 邓勇云(执行董事),
邓勇云(总经理),
邓勇葵(监事) | 韦梅芳(总经理),
韦梅芳(执行董事),
邓勇云(监事) | 2020-04-23 |
指定联系人 | 邓勇葵 100(万元)10% 邓勇云 900(万元)90% | 韦梅芳 800(万元)80% 邓勇云 200(万元)20% | 2020-04-23 |
成员 | 邓勇云(执行董事),邓勇云(总经理),邓勇葵(监事) | 韦梅芳(总经理),韦梅芳(执行董事),邓勇云(监事) | 2020-04-23 |
总经理 | 邓勇云(执行董事),
邓勇云(总经理),
邓勇葵(监事) [新增] | 韦梅芳(总经理), [退出]
韦梅芳(执行董事), [退出]
邓勇云(监事) | 2020-04-23 |
董事长或执行董事成员 | 邓勇云(执行董事),
邓勇云(总经理),
邓勇葵(监事) [新增] | 韦梅芳(总经理), [退出]
韦梅芳(执行董事), [退出]
邓勇云(监事) | 2020-04-23 |
指定联系人 | 邓勇云 | 韦梅芳 | 2020-04-23 |
负责人 | 邓勇云 [新增] | 韦梅芳 [退出] | 2020-04-23 |
投资人 | 邓勇葵 100(万元)10% [新增]
邓勇云 900(万元)90% | 韦梅芳 800(万元)80% [退出]
邓勇云 200(万元)20% | 2020-04-23 |
章程 | - | - | 2020-04-23 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-18 | 2018-04-26 | 2020-04-23 |
股权和公证书 | - | - | 2020-04-23 |
投资人变更 | 名称:韦梅芳,出资额:800,出资比例:80 [新增]
名称:邓勇云,出资额:200,出资比例:20 [新增] | 名称:张锡松,出资额:990,出资比例:99 [退出]
名称:聂献萍,出资额:10,出资比例:1 [退出] | 2018-04-26 |
指定联系人 | 邓勇云 200(万元)20% 韦梅芳 800(万元)80% | 张锡松 990(万元)99% 聂献萍 10(万元)1% | 2018-04-26 |
指定联系人 | 韦梅芳(执行董事),
邓勇云(监事),
韦梅芳(总经理) | 张锡松(总经理),
聂献萍(监事),
张锡松(执行董事) | 2018-04-26 |
成员 | 韦梅芳(执行董事),邓勇云(监事),韦梅芳(总经理) | 张锡松(总经理),聂献萍(监事),张锡松(执行董事) | 2018-04-26 |
投资人 | 韦梅芳 800(万元)80% 邓勇云 200(万元)20% | 张锡松 990(万元)99% 聂献萍 10(万元)1% | 2018-04-26 |
负责人 | 韦梅芳 | 张锡松 | 2018-04-26 |
投资人变更 | 股东名称:韦梅芳、出资额:800、出资比例:80; [新增]
股东名称:邓勇云、出资额:200、出资比例:20; [新增] | 股东名称:张锡松、出资额:990、出资比例:99; [退出]
股东名称:聂献萍、出资额:10、出资比例:1; [退出] | 2018-04-26 |
负责人变更 | 股东:;
监事:邓勇云;
总经理:韦梅芳;
股东:;
工商联络员:韦梅芳;
法定代表人:韦梅芳;
董事长:韦梅芳; | 总经理:张锡松;
法定代表人:张锡松;
股东:聂献萍;
监事:聂献萍;
股东:张锡松;
工商联络员:张锡松;
董事长:张锡松; | 2018-04-26 |
高级管理人员备案 | 总经理:韦梅芳 [新增]
监事:邓勇云 [新增]
执行董事:韦梅芳 [新增] | 总经理:张锡松 [退出]
执行董事:张锡松 [退出]
监事:聂献萍 [退出] | 2018-04-26 |
董事长或执行董事成员 | 韦梅芳(执行董事) [新增] | 张锡松(执行董事) [退出] | 2018-04-26 |
指定联系人 | 韦梅芳 | 张锡松 | 2018-04-26 |
监事信息 | 邓勇云(监事) [新增] | 聂献萍(监事) [退出] | 2018-04-26 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-04-26 | 2014-08-29 | 2018-04-26 |
总经理 | 韦梅芳(总经理) [新增] | 张锡松(总经理) [退出] | 2018-04-26 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2016-04-20 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-20 |
其他事项备案 | *****F | - | 2016-04-20 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-20 |
一照一码升级 | | | 2016-04-20 |
一照一码换照 | | | 2016-04-20 |
期限 | 自2004-07-16至5000-01-01 | 自2004-07-16至2014-07-16 | 2014-08-29 |
期限变更 | 2004-07-16,5000-01-01 | 2004-07-16,2014-07-16 | 2014-08-29 |
期限变更 | 永续经营 | 从2004-07-16至2014-07-16 | 2014-08-29 |
经营期限 | 永续经营 | 自2004年7月16日起至2014年7月16日止 | 2014-08-29 |
其他事项备案 | - | - | 2013-09-17 |
其他事项备案 | 2014-07-16 | 2010-09-30 | 2010-06-28 |
证照有效期限 | 2014-07-16 | 2010-09-30 | 2010-06-28 |
经营范围变更 | 兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;房地产经纪;市政公用工程;园林绿化工程;物业管理;建筑材料的购销;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(领取进出口经营企业资格证书后方可开展经营活动)。 | 2010-04-19 |
其他事项备案 | 2010-09-30 | 2014-07-16 | 2009-09-23 |
证照有效期限 | 2010-09-30 | 2014-07-16 | 2009-09-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联社区园景花园1栋A单元203# | 深圳市宝安区西乡街道柳竹园路西乡农贸市场1栋三楼之一A341 | 2009-09-23 |
其他事项备案 | ***** | *****83 | 2009-05-26 |
实收资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2009-05-26 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2009-05-26 |
投资人 | 张锡松 990(万元)99% 聂献萍 10(万元)1% | 张锡松 90(万元)90% 聂献萍 10(万元)10% | 2009-05-26 |
地址变更 | 深圳市宝安区西乡街道柳竹园路西乡农贸市场1栋三楼之一A341 | 深圳市福田区金田三路辛城花园华贵阁4楼D | 2009-05-26 |
投资人变更 | 名称:聂献萍,出资额:10,出资比例:1
名称:张锡松,出资额:990( + 1000% ),出资比例:99 | 名称:聂献萍,出资额:10,出资比例:10
名称:张锡松,出资额:90,出资比例:90 | 2009-05-26 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2009-05-26 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****83 | 2009-05-26 |
成员 | 张锡松
90(万元)90%
聂献萍
10(万元)10% | 刘寿英
40(万元)40%
曾光珍
60(万元)60% | 2005-04-01 |
成员 | 张锡松 | 曾光珍 | 2005-04-01 |
高级管理人员备案 | - | - | 2005-04-01 |
负责人变更 | - | - | 2005-04-01 |
成员 | 聂献萍(监事),张锡松(总经理),张锡松(执行董事) | 刘寿英(监事),曾光珍(总经理),曾光珍(执行董事) | 2005-04-01 |
投资人 | 张锡松 90(万元)90% 聂献萍 10(万元)10% | 刘寿英 40(万元)40% 曾光珍 60(万元)60% | 2005-04-01 |
负责人 | 张锡松 | 曾光珍 | 2005-04-01 |
地址变更 | 深圳市福田区金田三路辛城花园华贵阁4楼D | 深圳市南山区南油大道雅仕荔景苑C栋15D | 2005-04-01 |
投资人变更 | 名称:聂献萍,出资额:10,出资比例:10 [新增]
名称:张锡松,出资额:90,出资比例:90 [新增] | 名称:曾光珍,出资额:60,出资比例:60 [退出]
名称:刘寿英,出资额:40,出资比例:40 [退出] | 2005-04-01 |
其他事项备案 | - | - | 2005-04-01 |
董事长或执行董事成员 | 张锡松(执行董事) [新增] | 曾光珍(执行董事) [退出] | 2005-04-01 |