变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****3 | - | 2016-04-08 |
其他事项备案 | *****3 | - | 2016-04-08 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-08 |
一照一码升级 | | | 2016-04-08 |
住所 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联岗贝工业区03厂区综合楼501 | 深圳市福田区益田路时代金融中心22D | 2016-04-08 |
成员 | 钟旭东(董事),詹朝城(监事),詹棵(董事),陈永(董事),林少敏(董事),詹玉湘(总经理),詹玉湘(董事长),夏蓉(监事) | 詹玉湘(董事长),徐金魁(董事),夏蓉(监事),钟旭东(董事),高旭军(董事),陈永(董事),詹玉湘(总经理),詹朝城(监事) | 2014-02-28 |
董事长或执行董事成员 | 詹玉湘(董事长) | 詹玉湘(董事长) | 2014-02-28 |
高级管理人员备案 | - | - | 2014-02-28 |
其他事项备案 | - | - | 2013-05-13 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2016-04-05 | 2011-05-06 |
期限变更 | - | - | 2011-05-06 |
名称变更 | 友和国际投资集团有限公司 | 友和国际贸易集团有限公司 | 2011-05-06 |
章程备案 | - | - | 2011-05-06 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2016-04-05 | 2011-05-06 |
名称变更 | 友和国际贸易集团有限公司 | 深圳市友和国际贸易集团有限公司 | 2010-12-02 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-09-25 |
成员 | 詹玉湘(董事长),徐金魁(董事),夏蓉(监事),钟旭东(董事),高旭军(董事),陈永(董事),詹玉湘(总经理),詹朝城(监事) | 詹玉湘(执行董事),史明丽(监事),詹玉湘(总经理) | 2010-09-25 |
名称变更 | 深圳市友和国际贸易集团有限公司 | 深圳市祥瑞和投资有限公司 | 2010-09-25 |
董事长或执行董事成员 | 詹玉湘(董事长) | 詹玉湘(执行董事) | 2010-09-25 |
监事信息 | 夏蓉(监事) [新增]
詹朝城(监事) [新增] | 史明丽(监事) [退出] | 2010-09-25 |
经营范围变更 | 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;酒店管理;预订酒店;建筑装饰设计(须取得相应的资质证书后方可经营);物业管理。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | 2010-09-25 |
实收资本 | 19800( + 117.10526% ) | 9120 | 2010-08-24 |
注册资本 | 19800( + 117.10526% ) | 9120 | 2010-08-24 |
投资人 | 詹玉湘 7920(万元)40% 深圳市友和盛源投资有限公司 11880(万元)60% | 詹玉湘 7920(万元)86.84% 深圳市友和盛源投资有限公司 1200(万元)13.16% | 2010-08-24 |
投资人变更 | 名称:詹玉湘,出资额:7920,出资比例:40
名称:深圳市友和盛源投资有限公司,出资额:11880( + 890% ),出资比例:60 | 名称:詹玉湘,出资额:7920,出资比例:86.84
名称:深圳市友和盛源投资有限公司,出资额:1200,出资比例:13.16 | 2010-08-24 |
注册资本变更 | 19800( + 117.10526% ) | 9120 | 2010-08-24 |
实收资本 | 9120( + 356% ) | 2000 | 2010-08-10 |
注册资本 | 9120( + 356% ) | 2000 | 2010-08-10 |
投资人 | 詹玉湘 7920(万元)86.84% 深圳市友和盛源投资有限公司 1200(万元)13.16% | 詹玉湘 800(万元)40% 深圳市友和盛源投资有限公司 1200(万元)60% | 2010-08-10 |
注册资本变更 | 9120( + 356% ) | 2000 | 2010-08-10 |
投资人变更 | 名称:詹玉湘,出资额:7920( + 890% ),出资比例:86.84
名称:深圳市友和盛源投资有限公司,出资额:1200,出资比例:13.16 | 名称:詹玉湘,出资额:800,出资比例:40
名称:深圳市友和盛源投资有限公司,出资额:1200,出资比例:60 | 2010-08-10 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-06-13 |
负责人变更 | - | - | 2010-06-13 |
其他事项备案 | ***** | *****20 | 2010-06-13 |
成员 | 詹玉湘(执行董事),史明丽(监事),詹玉湘(总经理) | 詹朝城(总经理),史明丽(监事),詹朝城(执行董事) | 2010-06-13 |
投资人 | 詹玉湘 800(万元)40% 深圳市友和盛源投资有限公司 1200(万元)60% | 史明丽 800(万元)40% 詹朝城 1200(万元)60% | 2010-06-13 |
负责人 | 詹玉湘 | 詹朝城 | 2010-06-13 |
投资人变更 | 名称:詹玉湘,出资额:800,出资比例:40 [新增]
名称:深圳市友和盛源投资有限公司,出资额:1200,出资比例:60 [新增] | 名称:詹朝城,出资额:1200,出资比例:60 [退出]
名称:史明丽,出资额:800,出资比例:40 [退出] | 2010-06-13 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品)。 | 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品),从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品),投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2010-06-13 |
高管人员 | 詹玉湘(总经理) [新增] | 詹朝城(总经理) [退出] | 2010-06-13 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****20 | 2010-06-13 |
董事长或执行董事成员 | 詹玉湘(执行董事) [新增] | 詹朝城(执行董事) [退出] | 2010-06-13 |