深圳市凤凰第十六股份合作公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区福永街道凤凰社区(办公场所),我公司主要提供自有物业管理。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市凤凰第十六股份合作公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
合作股(由文任祥等村民持有) | 80% | 人民币109.60万元 |
集体股(由集体资产管理委员会持有) | 20% | 人民币27.40万元 |
深圳市凤凰第十六股份合作公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 200 人民币( + 45.9854% ) | 137 人民币 | 2021-11-05 |
投资人 | 集体股(由集体资产管理委员会持有) 30(万元)15%合作股(由文任祥等村民持有) 170(万元)85% | 集体股(由集体资产管理委员会持有) 27.4(万元)20%合作股(由文任祥等村民持有) 109.6(万元)80% | 2021-11-05 |
一般经营项目 | 自有物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);住房租赁;非居住房地产租赁;商业综合体管理服务;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 自有物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2021-11-05 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-31 | 2018-01-13 | 2021-11-05 |
成员 | 文添宇(监事),陈启文(监事),文栋柏(职工监事) | 陈启文(监事),文彩章(监事),陈彩明(监事) | 2018-08-06 |
高级管理人员备案 | 监事:文添宇 [新增] 监事:陈启文 执行监事:文栋柏 [新增] | 监事:陈启文 监事:文彩章 [退出] 监事:陈彩明 [退出] | 2018-08-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-01-13 | 1900-01-01 | 2018-08-06 |
监事信息 | 文添宇(监事) [新增] 文栋柏(职工监事) [新增] 陈启文(监事) | 陈启文(监事) 陈彩明(监事) [退出] 文彩章(监事) [退出] | 2018-08-06 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2016-07-20 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-20 |
其他事项备案 | *****N | - | 2016-07-20 |
一照一码换照 | - | - | 2016-07-20 |
一照一码换照 | 2016-07-20 | ||
一照一码升级 | 2016-07-20 | ||
经营范围 | 自有物业管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);自有物业管理。^ | 2015-04-01 |
成员 | 文志军 | 文任祥 | 2014-04-15 |
成员 | 文庆林(董事),陈彩明(监事),文志军(董事长),文志军(总经理),文彩章(监事),文惠英(董事),陈启文(监事) | 文任祥 (总经理),文美金 (监事),文彦飞 (董事),文庆林 (董事),文运芳 (监事),文凤娇 (监事),文任祥 (董事长) | 2014-04-15 |
负责人 | 文志军 | 文任祥 | 2014-04-15 |
负责人变更 | 董事长:文志军; 监事:陈启文; 法定代表人:文志军; 总经理:文志军; 其他董事:文庆林; 其他董事:文惠英; 监事:陈彩明; 监事:文彩章; | 监事:文美金 ; 总经理:文任祥 ; 法定代表人:文任祥; 其他董事:文彦飞 ; 其他董事:文庆林 ; 监事:文凤娇 ; 董事长:文任祥 ; 监事:文运芳 ; | 2014-04-15 |
监事信息 | 文彩章(监事) [新增] 陈启文(监事) [新增] 陈彩明(监事) [新增] | 文运芳 (监事) [退出] 文美金 (监事) [退出] 文凤娇 (监事) [退出] | 2014-04-15 |
监事成员 | 文志军(总经理) 文庆林(董事) 文惠英(董事) 陈启文(监事) 陈彩明(监事) 文彩章(监事) 文志军(董事长) | 文美金(监事) 文运芳(监事) 文庆林(董事) 文凤娇(监事) 文任祥(总经理) 文彦飞(董事) 文任祥(董事长) | 2014-04-15 |
董事成员 | 文志军(总经理) 文庆林(董事) 文惠英(董事) 陈启文(监事) 陈彩明(监事) 文彩章(监事) 文志军(董事长) | 文美金(监事) 文运芳(监事) 文庆林(董事) 文凤娇(监事) 文任祥(总经理) 文彦飞(董事) 文任祥(董事长) | 2014-04-15 |
高管人员 | 文志军(总经理) 文庆林(董事) 文惠英(董事) 陈启文(监事) 陈彩明(监事) 文彩章(监事) 文志军(董事长) | 文美金(监事) 文运芳(监事) 文庆林(董事) 文凤娇(监事) 文任祥(总经理) 文彦飞(董事) 文任祥(董事长) | 2014-04-15 |
法定代表人(负责人) | 文志军 | 文任祥 | 2014-04-15 |
高管人员 | 文志军(总经理) [新增] | 文任祥 (总经理) [退出] | 2014-04-15 |
董事长或执行董事成员 | 文志军(董事长) [新增] | 文任祥 (董事长) | 2014-04-15 |
高管人员 | 文志军(总经理) [新增] 文庆林(董事) 文惠英(董事) [新增] 陈启文(监事) [新增] 陈彩明(监事) [新增] 文彩章(监事) [新增] 文志军(董事长) [新增] | 文美金(监事) [退出] 文运芳(监事) [退出] 文庆林(董事) 文凤娇(监事) [退出] 文任祥(总经理) [退出] 文彦飞(董事) [退出] 文任祥(董事长) [退出] | 2014-04-15 |
董事成员 | 文志军(总经理) [新增] 文庆林(董事) 文惠英(董事) [新增] 陈启文(监事) [新增] 陈彩明(监事) [新增] 文彩章(监事) [新增] 文志军(董事长) [新增] | 文美金(监事) [退出] 文运芳(监事) [退出] 文庆林(董事) 文凤娇(监事) [退出] 文任祥(总经理) [退出] 文彦飞(董事) [退出] 文任祥(董事长) [退出] | 2014-04-15 |
监事成员 | 文志军(总经理) [新增] 文庆林(董事) 文惠英(董事) [新增] 陈启文(监事) [新增] 陈彩明(监事) [新增] 文彩章(监事) [新增] 文志军(董事长) [新增] | 文美金(监事) [退出] 文运芳(监事) [退出] 文庆林(董事) 文凤娇(监事) [退出] 文任祥(总经理) [退出] 文彦飞(董事) [退出] 文任祥(董事长) [退出] | 2014-04-15 |
其他事项备案 | ***** | *****31 | 2013-09-29 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****31 | 2013-09-29 |
深圳市凤凰第十六股份合作公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
文彩章 | 监事 |
陈彩明 | 监事 |
陈启文 | 监事 |
文志军 | 董事长 |
文庆林 | 董事 |
文惠英 | 董事 |
文志军 | 总经理 |
本页是 [深圳市凤凰第十六股份合作公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业