变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | 0 | - | 2017-12-21 |
注册资本(万元) | 1000 人民币( + 1900% ) | 50 人民币 | 2017-12-21 |
成员 | 黄育连(执行董事),黄托(监事),黄育连(总经理) | 黄托(执行董事),何国强(总经理),黄育连(监事) | 2017-12-21 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄托 100(万元)10% 黄育连 900(万元)90% | 黄托 25(万元)50% 黄育连 25(万元)50% | 2017-12-21 |
负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) | 黄育连 | 黄托 | 2017-12-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:;
监事:黄托;
总经理:黄育连;
法定代表人:黄育连;
股东:;
董事长:黄育连; | 董事长:黄托;
股东:黄育连;
总经理:何国强;
股东:黄托;
法定代表人:黄托;
监事:黄育连; | 2017-12-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄托、出资额:100( + 300% )、出资比例:10;
股东名称:黄育连、出资额:900( + 3500% )、出资比例:90; | 股东名称:黄托、出资额:25、出资比例:50;
股东名称:黄育连、出资额:25、出资比例:50; | 2017-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:黄育连 [新增]
执行董事:黄育连 [新增]
监事:黄托 [新增] | 执行董事:黄托 [退出]
总经理:何国强 [退出]
监事:黄育连 [退出] | 2017-12-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000( + 1900% ) | 50 | 2017-12-21 |
其他事项备案 | 0 | - | 2017-12-21 |
董事长或执行董事成员 | 黄育连(执行董事) [新增] | 黄托(执行董事) [退出] | 2017-12-21 |
总经理 | 黄育连(总经理) [新增] | 何国强(总经理) [退出] | 2017-12-21 |
监事信息 | 黄托(监事) [新增] | 黄育连(监事) [退出] | 2017-12-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:黄托,出资额:100( + 300% ),出资比例:10
名称:黄育连,出资额:900( + 3500% ),出资比例:90 | 名称:黄托,出资额:25,出资比例:50
名称:黄育连,出资额:25,出资比例:50 | 2017-12-21 |
一般经营项目 | 投资咨询;经济信息咨询;企业管理策划;现代农业项目、新能源项目、林业项目、低碳项目的投资(以上具体项目另行申报);新能源项目技术咨询、技术转让;节能减排的技术开发及相关技术咨询;清洁能源及环保工程的技术开发、技术转让、技术咨询;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 投资咨询;经济信息咨询;企业管理策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。(以上不含证券、金融项目,法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-12-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000人民币( + 1900% ) | 50人民币 | 2017-12-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-12-08 | 1900-01-01 | 2017-12-21 |
成员 | 黄托(执行董事),黄育连(监事),何国强(总经理) | 冼司环(监事),何国强(总经理),黄托(执行董事) | 2015-05-28 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 黄托 25(万元)50% 黄育连 25(万元)50% | 黄育连 25(万元)50% 郭逸军 25(万元)50% | 2015-05-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:黄托
监事:黄育连 [新增]
总经理:何国强 | 监事:冼司环 [退出]
执行董事:黄托
总经理:何国强 | 2015-05-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:黄托、出资额:25、出资比例:50; [新增]
股东名称:黄育连、出资额:25、出资比例:50; | 股东名称:郭逸军、出资额:25、出资比例:50; [退出]
股东名称:黄育连、出资额:25、出资比例:50; | 2015-05-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:黄托,出资额:25,出资比例:50 [新增]
名称:黄育连,出资额:25,出资比例:50 | 名称:郭逸军,出资额:25,出资比例:50 [退出]
名称:黄育连,出资额:25,出资比例:50 | 2015-05-28 |
监事信息 | 黄育连(监事) [新增] | 冼司环(监事) [退出] | 2015-05-28 |
股东(投资人) | 黄托 25(万元) 50% [新增]
黄育连 25(万元) 50% | 郭逸军 25(万元) 50% [退出]
黄育连 25(万元) 50% | 2015-05-28 |
监事成员 | 何国强(总经理)
黄育连(监事) [新增]
黄托(执行(常务)董事) | 何国强(总经理)
冼司环(监事) [退出]
黄托(执行(常务)董事) | 2015-05-28 |
监事成员 | 何国强(总经理) 黄育连(监事) 黄托(执行(常务)董事) | 何国强(总经理) 冼司环(监事) 黄托(执行(常务)董事) | 2015-05-28 |
股东(投资人) | 黄托 25(万元) 50% 黄育连 25(万元) 50% | 郭逸军 25(万元) 50% 黄育连 25(万元) 50% | 2015-05-28 |