变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股权变更和公证书 | 何尔锋 900(万元)90% 杜燕妮 100(万元)10% | 田文才 1000(万元)100% | 2017-04-28 |
股权变更和公证书 | 何尔锋(执行董事),何尔锋(总经理),杜燕妮(监事) | 田文才(总经理),田文才(),沈琼琳(监事) | 2017-04-28 |
经营期限 | 永续经营 | 自2012-11-23至2022-11-23 | 2017-04-28 |
股权变更和公证书 | 何尔锋 | 田文才 | 2017-04-28 |
统一社会信用代码 | *****F | - | 2017-04-28 |
期限 | 永续经营 | 自2012-11-23至2022-11-23 | 2017-04-28 |
成员 | 何尔锋(执行董事),何尔锋(总经理),杜燕妮(监事) | 田文才(总经理),田文才(),沈琼琳(监事) | 2017-04-28 |
投资人 | 杜燕妮 100(万元)10% 何尔锋 900(万元)90% | 田文才 1000(万元)100% | 2017-04-28 |
负责人 | 何尔锋 | 田文才 | 2017-04-28 |
负责人变更 | 股东:;
法定代表人:何尔锋;
总经理:何尔锋;
监事:杜燕妮;
董事长:何尔锋;
股东:;
工商联络员:何尔锋; | 法定代表人:田文才;
董事长:田文才;
工商联络员:;
监事:沈琼琳;
总经理:田文才;
股东:田文才; | 2017-04-28 |
投资人变更 | 股东名称:杜燕妮、出资额:100、出资比例:10; [新增]
股东名称:何尔锋、出资额:900、出资比例:90; [新增] | 股东名称:田文才、出资额:1000、出资比例:100; [退出] | 2017-04-28 |
高级管理人员备案 | 执行董事:何尔锋 [新增]
监事:杜燕妮 [新增]
总经理:何尔锋 [新增] | 总经理:田文才 [退出]
监事:沈琼琳 [退出]
:田文才 [退出] | 2017-04-28 |
其他事项备案 | *****F | - | 2017-04-28 |
期限变更 | 2012-11-23,, | 2012-11-23,2022-11-23,10 | 2017-04-28 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-04-28 | - | 2017-04-28 |
期限变更 | 永续经营 | 从2012-11-23至2022-11-23 | 2017-04-28 |
总经理 | 何尔锋(总经理) [新增] | 田文才(总经理) [退出] | 2017-04-28 |
投资人变更 | 名称:杜燕妮,出资额:100,出资比例:10 [新增]
名称:何尔锋,出资额:900,出资比例:90 [新增] | 名称:田文才,出资额:1000,出资比例:100 [退出] | 2017-04-28 |
指定联系人 | 何尔锋 | - | 2017-04-28 |
董事长或执行董事成员 | 何尔锋(执行董事) [新增] | 田文才() [退出] | 2017-04-28 |
监事信息 | 杜燕妮(监事) [新增] | 沈琼琳(监事) [退出] | 2017-04-28 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-04-28 |
高管人员 | 何尔锋(执行(常务)董事) [新增]
杜燕妮(监事) [新增]
何尔锋(总经理) [新增] | 沈琼琳(监事) [退出]
田文才(执行(常务)董事) [退出]
田文才(总经理) [退出] | 2017-04-28 |
监事成员 | 何尔锋(执行(常务)董事) [新增]
杜燕妮(监事) [新增]
何尔锋(总经理) [新增] | 沈琼琳(监事) [退出]
田文才(执行(常务)董事) [退出]
田文才(总经理) [退出] | 2017-04-28 |
董事成员 | 何尔锋(执行(常务)董事) [新增]
杜燕妮(监事) [新增]
何尔锋(总经理) [新增] | 沈琼琳(监事) [退出]
田文才(执行(常务)董事) [退出]
田文才(总经理) [退出] | 2017-04-28 |
股东 | 何尔锋 900(万元) 90% [新增]
杜燕妮 100(万元) 10% [新增] | 田文才 1000(万元) 100% [退出] | 2017-04-28 |
法定代表人 | 何尔锋 | 田文才 | 2017-04-28 |
经营期限 | 永续经营 | 自2012年11月23日起至2022年11月23日止 | 2017-04-28 |
住所 | 深圳市龙华区大浪街道工业园路1号凯豪达广场A区14楼 | 深圳市龙华新区龙华办事三联社区狮头岭新村B区腾龙名苑2B8(办公场所) | 2017-04-28 |
一照一码升级 | - | - | 2017-04-28 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);市政工程投资;房地产项目投资;受托资产管理;企业管理咨询、二手车信息咨询;房地产信息咨询(不含人才中介服务);商标、知识产权代理(不含专利代理及限制项目);计算机软硬件技术开发、销售;国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理,投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);从事担保业务(不含融资性担保);国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);企业管理咨询、二手车信息咨询、房地产信息咨询(不含人才中介服务);市政工程投资、房地产项目投资;商标、知识产权代理(不含专利代理及限制项目);计算机软硬件技术开发、销售。 | 2012-12-19 |
股东 | 田文才 1000( + 9900% )(万元)100% | 田文才 10(万元)100% | 2012-12-10 |
实收资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2012-12-10 |
注册资本 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2012-12-10 |
投资人 | 田文才 1000(万元)100% | 田文才 10(万元)100% | 2012-12-10 |
注册资本变更 | 1000( + 9900% ) | 10 | 2012-12-10 |
经营范围变更 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理,投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);从事担保业务(不含融资性担保);国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);企业管理咨询、二手车信息咨询、房地产信息咨询(不含人才中介服务);市政工程投资、房地产项目投资;商标、知识产权代理(不含专利代理及限制项目);计算机软硬件技术开发、销售。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含证券、期货、保险及其它金融业务);投资咨询(不含证券、期货、保险及其它金融业务);企业管理咨询(不含人才中介服务);从事担保业务(不含融资性担保);国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2012-12-10 |
投资人变更 | 名称:田文才,出资额:1000( + 9900% ),出资比例:100 | 名称:田文才,出资额:10,出资比例:100 | 2012-12-10 |