变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
统一社会信用代码 | *****3X9 | - | 2017-09-08 |
其他事项备案 | *****3X9 | - | 2017-09-08 |
期限 | 自2006-03-09至5000-01-01 | 自2006-03-09至2016-03-09 | 2016-03-30 |
期限 | 永续经营 | 从2006-03-09至2016-03-09 | 2016-03-30 |
期限变更 | 2006-03-09,5000-01-01 | 2006-03-09,2016-03-09 | 2016-03-30 |
期限变更 | 永续经营 | 从2006-03-09至2016-03-09 | 2016-03-30 |
经营期限 | 永续经营 | 自2006年3月9日起至2016年3月9日止 | 2016-03-30 |
股权 | 朱向飞 49.5(万元)99% [新增]
林桂垒 0.5(万元)1% | 冯建辉 49.5(万元)99% [退出]
林桂垒 0.5(万元)1% | 2013-07-03 |
成员 | 庄达森(监事),朱向飞(总经理),朱向飞(执行董事) | 冯建辉(执行董事),庄达森(监事),冯建辉(总经理) | 2013-07-03 |
负责人 | 朱向飞 | 冯建辉 | 2013-07-03 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-07-03 |
其他事项备案 | - | - | 2013-07-03 |
负责人变更 | - | - | 2013-07-03 |
高管人员 | 朱向飞(总经理) [新增] | 冯建辉(总经理) [退出] | 2013-07-03 |
董事长或执行董事成员 | 朱向飞(执行董事) [新增] | 冯建辉(执行董事) [退出] | 2013-07-03 |
其他事项备案 | 1900-01-01 | 2016-03-09 | 2013-01-04 |
经营范围变更 | 三类汽车专项维修(电气系统维修、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、供油系统维护及油品更换、空调维修)(按照《中华人民共和国道路运输经营许可证》粤交运管许可深字*****3号经营,有效期至2015年10月23日;深福环批【2009】401093号经营)。 | 三类汽车专项维修(电气系统维修、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、供油系统维护及油品更换、空调维修)(按照《中华人民共和国道路运输经营许可证》粤交运政许可深字*****4号经营,有效期至2012年03月09日;深福环批【2009】401093号经营)。 | 2013-01-04 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2016-03-09 | 2013-01-04 |
审批项目 | 消防环保道路运输经营许可证 | 道路运输许可证环保消防 | 2013-01-04 |
成员 | 冯建辉(执行董事),庄达森(监事),冯建辉(总经理) | 王春强(监事),张杰(执行董事),蔡睿非(总经理) | 2010-11-08 |
投资人 | 冯建辉 49.5(万元)99%
林桂垒 0.5(万元)1% | 王春强 12.5(万元)25%
郭小娜 7(万元)14%
王旭 6(万元)12%
潘帮平 5(万元)10%
林桂垒 0.5(万元)1%
蔡睿非 6(万元)12%
张杰 13(万元)26% | 2010-11-08 |
负责人 | 冯建辉 | 张杰 | 2010-11-08 |
投资人 | 名称:冯建辉,出资额:49.5,出资比例:99名称:林桂垒,出资额:.5,出资比例:1 | 名称:王春强,出资额:12.5,出资比例:25名称:郭小娜,出资额:7,出资比例:14名称:王旭,出资额:6,出资比例:12名称:潘帮平,出资额:5,出资比例:10名称:林桂垒,出资额:.5,出资比例:1名称:蔡睿非,出资额:6,出资比例:12名称:张杰,出资额:13,出资比例:26 | 2010-11-08 |
负责人变更 | - | - | 2010-11-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-11-08 |
监事信息 | 庄达森(监事) [新增] | 王春强(监事) [退出] | 2010-11-08 |
投资人变更 | 名称:林桂垒,出资额:.5,出资比例:1
名称:冯建辉,出资额:49.5,出资比例:99 [新增] | 名称:潘帮平,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:郭小娜,出资额:7,出资比例:14 [退出]
名称:林桂垒,出资额:.5,出资比例:1
名称:蔡睿非,出资额:6,出资比例:12 [退出]
名称:王春强,出资额:12.5,出资比例:25 [退出]
名称:王旭,出资额:6,出资比例:12 [退出]
名称:张杰,出资额:13,出资比例:26 [退出] | 2010-11-08 |
董事长或执行董事成员 | 冯建辉(执行董事) [新增] | 张杰(执行董事) [退出] | 2010-11-08 |
名称变更 | 深圳市创展汽车服务有限公司 | 深圳市维客时代汽车服务有限公司 | 2010-11-08 |
高管人员 | 冯建辉(总经理) [新增] | 蔡睿非(总经理) [退出] | 2010-11-08 |
经营范围变更 | 三类汽车专项维修(电气系统维修、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、供油系统维护及油品更换、空调维修)(按照《中华人民共和国道路运输经营许可证》粤交运政许可深字*****4号经营,有效期至2012年03月09日;深福环批【2009】401093号经营)。 | 电气系统维修、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补、供油系统维护及油品更换、空调维修(按照《中华人民共和国道路运输经营许可证》粤交运政许可深字20400123-01经营)。 | 2010-06-08 |
股权 | 王春强 12.5(万元)25% [新增]
郭小娜 7(万元)14% [新增]
王旭 6(万元)12% [新增]
潘帮平 5(万元)10% [新增]
林桂垒 0.5( - 90% )(万元)1%
蔡睿非 6(万元)12% [新增]
张杰 13(万元)26% [新增] | 林桂垒 5(万元)10%
邓志明 20(万元)40% [退出]
邓嘉明 25(万元)50% [退出] | 2008-07-09 |
成员 | 王春强(监事),张杰(执行董事),蔡睿非(总经理) | 邓志明(监事),邓嘉明(总经理),邓嘉明(执行董事) | 2008-07-09 |
负责人 | 张杰 | 邓嘉明 | 2008-07-09 |
其他事项备案 | - | - | 2008-07-09 |
负责人变更 | - | - | 2008-07-09 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-07-09 |
监事信息 | 王春强(监事) [新增] | 邓志明(监事) [退出] | 2008-07-09 |
高管人员 | 蔡睿非(总经理) [新增] | 邓嘉明(总经理) [退出] | 2008-07-09 |
董事长或执行董事成员 | 张杰(执行董事) [新增] | 邓嘉明(执行董事) [退出] | 2008-07-09 |
名称变更 | 深圳市维客时代汽车服务有限公司 | 深圳市太阳岛汽车服务有限公司 | 2008-07-09 |
成员 | 邓志明(监事),邓嘉明(总经理),邓嘉明(执行董事) | 黄振华(执行董事),杨永平(监事),黄振华(总经理) | 2008-06-12 |
投资人 | 林桂垒 5(万元)10%
邓志明 20(万元)40%
邓嘉明 25(万元)50% | 杨永平 20(万元)40%
林桂垒 10(万元)20%
黄振华 20(万元)40% | 2008-06-12 |
负责人 | 邓嘉明 | 黄振华 | 2008-06-12 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-06-12 |
投资人 | 名称:林桂垒,出资额:5,出资比例:10名称:邓志明,出资额:20,出资比例:40名称:邓嘉明,出资额:25,出资比例:50 | 名称:杨永平,出资额:20,出资比例:40名称:林桂垒,出资额:10,出资比例:20名称:黄振华,出资额:20,出资比例:40 | 2008-06-12 |
负责人变更 | - | - | 2008-06-12 |
其他事项备案 | ***** | *****84 | 2008-06-12 |
董事长或执行董事成员 | 邓嘉明(执行董事) [新增] | 黄振华(执行董事) [退出] | 2008-06-12 |
投资人变更 | 名称:邓志明,出资额:20,出资比例:40 [新增]
名称:林桂垒,出资额:5( - 50% ),出资比例:10
名称:邓嘉明,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:杨永平,出资额:20,出资比例:40 [退出]
名称:黄振华,出资额:20,出资比例:40 [退出]
名称:林桂垒,出资额:10,出资比例:20 | 2008-06-12 |
监事信息 | 邓志明(监事) [新增] | 杨永平(监事) [退出] | 2008-06-12 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****84 | 2008-06-12 |
高管人员 | 邓嘉明(总经理) [新增] | 黄振华(总经理) [退出] | 2008-06-12 |